SOCIETE D'EXPERTISES IMMOBILIERES MICHEL MARX
Présentation générale de SOCIETE D'EXPERTISES IMMOBILIERES MICHEL MARX
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SOCIETE D'EXPERTISES IMMOBILIERES MICHEL MARX et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SOCIETE D'EXPERTISES IMMOBILIERES MICHEL MARX est situé au 26 AV DE LA GRANDE ARMEE 75017 PARIS 17
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le samedi 01 octobre 2011 et qui est immatriculée sous le numéro 535110555 au greffe de PARIS
Elle emploie 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année )
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 975 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 69.10Z ( Activités juridiques)
L'activité déclarée au greffe est : Activités juridiques
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 69.10Z (Activités juridiques), les activités sont :
- - brevets et droits d'auteurs
- - conseil et représentation dans des affaires civiles
- - conseil et représentation dans des affaires pénales
- - conseil et représentation en relation avec des conflits du travail
- - la gestion de tutelles et de curatelles
- - la représentation juridique d'une partie contre une partie adverse, que ce soit ou non devant des tribunaux ou d'autres organes judiciaires, par des membres du barreau ou sous leur contrôle :
- - le conseil et l'assistance juridique de nature générale, la rédaction de documents juridiques :
- - les autres activités des notaires, des huissiers, des juges d'instruction et des arbitres
- - rédaction d'actes, de testaments, d'actes fiduciaires, etc.
- - statuts, accords d'association ou documents analogues relatifs à la constitution de sociétés
Mais exclus
- - les activités des tribunaux (cf84.23Z)
Chiffre d’affaire
SOCIETE D'EXPERTISES IMMOBILIERES MICHEL MARX à réalisé en 2017 un chiffre d'affaire de 751 818.00 € pour un résultat de -571 214.00 € grace à 0 établissement(s) et 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année )
Greffe
SOCIETE D'EXPERTISES IMMOBILIERES MICHEL MARX est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si SOCIETE D'EXPERTISES IMMOBILIERES MICHEL MARX est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR10535110555
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SOCIETE D'EXPERTISES IMMOBILIERES MICHEL MARX de part son activité de 69.10Z ( Activités juridiques) sont :
- 02205 : Notariat (45.4% des salariés)
- 01000 : Cabinets d'avocats (29.4% des salariés)
- 01921 : Huissiers de Justice (9.1% des salariés)
- 01850 : Avocats salariés (5.9% des salariés)
- 02706 : Administrateurs & mandataires judiciaires (2% des salariés)
- 00240 : Greffes des tribunaux de commerce (1.5% des salariés)
- 00277 : Avoués (1.3% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (5.4% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- arrouasse, laurent
- davier, jean philippe
Les modifications survenues dans l'administration de la société SOCIETE D'EXPERTISES IMMOBILIERES MICHEL MARX
- 2018-02-11 : modification du Liquidateur Marx, Michel ; Administrateur partant : Samson, nom d'usage : Felgueiras, Chantal ; Administrateur partant : Bourdin, nom d'usage : Marx, Nicole
- 2018-10-09 : Commissaire aux comptes titulaire partant : Arrouasse, Laurent ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Davier, Jean Philippe
Les autres mandats des administrateurs
- arrouasse, laurent :
- 2020-12-03 : Archimede (889405965)
- 2020-10-16 : MNC Mobile News Channel France (491765483)
- 2020-08-21 : GROUPE CONSEIL ASSURANCES FORMATION (399609056)
- 2018-11-08 : FINANCIERE LOUIS DAVID (484823752)
- 2017-02-15 : CENTRALE ECONOMIQUE DE PARTICIPATION CEP (325338424)
- 2016-02-04 : CITWELL CONSULTING (752284802)
- davier, jean philippe :
- 2018-11-08 : FINANCIERE LOUIS DAVID (484823752)
- 2008-07-23 : STREET CAFE (477568315)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SOCIETE D'EXPERTISES IMMOBILIERES MICHEL MARX et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SOCIETE D'EXPERTISES IMMOBILIERES MICHEL MARX |
Sigle de l'unité légale | MICHEL MARX EXPERTIS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 535110555 00013 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2011-10-01 : samedi 01 octobre 2011 |
Activité principale de l'unité légale | 69.10Z : Activités juridiques |
État administratif de l'unité légale | C : Cessée |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 00 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année ) |
Activité | |
Section | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Sous section | Activités juridiques et comptables |
Division | Activités juridiques |
Activite | Activités juridiques |
Synonyme | avocat, magistrat, notaire, huissier, huissier de justice, juge d'instruction, arbitre, conseiller juridique, assistanat juridique, commissaires-priseurs |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SOCIETE D'EXPERTISES IMMOBILIERES MICHEL MARX- CO
2017 | 997 776.00 | 654 912.00 |
2016 | 342 864.00 | 877 714.00 |
2017 | 975 000.00 |
2016 | 975 000.00 |
2017 | 210 121.00 |
2016 | -328 751.00 |
2017 | 654 912.00 |
2016 | 877 714.00 |
2017 | 751 818.00 | 758 068.00 |
2016 | 6 250.00 | 848 184.00 |
2017 | -571 214.00 |
2016 | -331 751.00 |
2017 | 210 121.00 |
2016 | -328 751.00 |
2017 | 865 803.00 |
2016 | 865 803.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SOCIETE D'EXPERTISES IMMOBILIERES MICHEL MARX- samedi 01 octobre 2011: Immatriculation
Bodacc A publié le 01/10/2011N° RCS : 535110555 - Dénomination : Société d'Expertises Immobilières Michel Marx SAS - Adresse : 26 avenue de la Grande Armée 75017 Paris - Activité : Expertises en immobilier, expertises judiciaire en immobilier, gestion de patrimoines. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 60000 EUR - Administration : Président : Marx, Michel, Administrateur : Samson, Chantal, nom d'usage : Felgueiras, Administrateur : Bourdin, Nicole, nom d'usage : Marx, Commissaire aux comptes titulaire : Arrouasse, Laurent, Commissaire aux comptes suppléant : Davier, Jean Phili
- jeudi 17 janvier 2013: Modification
Bodacc B n°20130012 publié le 17/01/2013Annonce n° 1927 N° RCS : 535110555 - Dénomination : Société d'Expertises Immobilières Michel Marx SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 740000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le nom commercial et le capital (augmentation)
- mardi 22 octobre 2013: Depot des comptes
- samedi 23 août 2014: Depot des comptes
- mardi 24 mars 2015: Modification
Bodacc B n°20150058 publié le 24/03/2015Annonce n° 1366 N° RCS : 535110555 - Dénomination : Société d'Expertises Immobilières Michel Marx SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 975000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- jeudi 27 août 2015: Depot des comptes
- lundi 07 novembre 2016: Depot des comptes
- dimanche 11 février 2018: Modification
Bodacc B n°20180029 publié le 11/02/2018Annonce n° 3152 N° RCS : 535110555 - Dénomination : Société d'Expertises Immobilières Michel Marx SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 975000 EUR - Administration : modification du Liquidateur Marx, Michel ; Administrateur partant : Samson, nom d'usage : Felgueiras, Chantal ; Administrateur partant : Bourdin, nom d'usage : Marx, Nicole - Modification : Dissolution de la société
- mardi 10 avril 2018: Depot des comptes
- mardi 09 octobre 2018: Modification
Bodacc B n°20180192 publié le 09/10/2018Annonce n° 2175 N° RCS : 535110555 - Dénomination : Société d'Expertises Immobilières Michel Marx SAS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 975000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : Arrouasse, Laurent ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Davier, Jean Philippe - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 23 octobre 2018: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SOCIETE D'EXPERTISES IMMOBILIERES MICHEL MARX- mercredi 31 octobre 2018 : MICHEL MARX EXPERTISES SAS Fermé
26 AV DE LA GRANDE ARMEE 75017 PARIS 17
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SOCIETE D'EXPERTISES IMMOBILIERES MICHEL MARX- ASTIER FRANCK : 86 RUE D AMSTERDAM 75009 PARIS 9
- BOQUET PATRICK : 19 RUE HOCHE 35000 RENNES
- CASANOVA MARION : 20 RUE MONSIEUR LE PRINCE 75006 PARIS 6
- DURETZ JEAN : RUE GERARD DE NERVAL 60600 CLERMONT
- ESCOP GUILLAUME : 63 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- GUILLEMANT RAPHAELE : 32 RUE DE THIONVILLE 59800 LILLE
- HARRIAGUE MIGUEL : 2 CHE DE LA MAROUETTE 64100 BAYONNE
- HILDEBERT MARIE : 38 RUE ACHILLE RENE BOISNEUF 97110 POINTE-À-PITRE
- MOULINAT CELINE : 18 BD VICTOR HUGO 30000 NIMES
- RILOV FIODOR : 32 RUE MONSIEUR LE PRINCE 75006 PARIS 6
- SCHEUER ALAIN : 11 AV DE SAINT GENIEZ 12500 SAINT COME D'OLT
- TOSSA COME : 72 AV PASTEUR 33600 PESSAC
- BOSSU ET ASSOCIES : 13 BD PEREIRE 75017 PARIS 17
- GROUP DES HUISSIERS DE JUSTICE : 14 PL GILBERT GAILLARD 63000 CLERMONT-FERRAND
- OPILEX : 32 RUE VICTOR LAGRANGE 69007 LYON 7EME
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SOCIETE D'EXPERTISES IMMOBILIERES MICHEL MARX- CHELLY SYLVANA : 50 RUE DAVY 75017 PARIS 17
- GIACOLINI ANNA : 9 RUE DENIS POISSON 75017 PARIS 17
- JORDA LAURENT : 23 RUE DE SAUSSURE 75017 PARIS 17
- KURTH EVELYNE : 71 RUE LEGENDRE 75017 PARIS 17
- MAMERI SARAH : 7 RUE DE LA JONQUIERE 75017 PARIS 17
- TERRY JUSTIN SCOTT : 5 RUE POUCHET 75017 PARIS 17
- TRENSON MARC : 123 BD BESSIERES 75017 PARIS 17
- BIMEDIA FINANCE : 26 RUE BRUNEL 75017 PARIS 17
- FINANCIERE ILE DE FRANCE II : 3 VLA GUIZOT 75017 PARIS 17
- HELAINE CONSEIL : 68 BD DE COURCELLES 75017 PARIS 17
- JL CONSULTANT : 5 PL TRISTAN BERNARD 75017 PARIS 17
- MOOLAI : 4 RUE LA CONDAMINE 75017 PARIS 17
- SCI SAINT SIMON : 1 RUE LANTIEZ 75017 PARIS 17
- SOC RESTAURATION RICHERAND SORESTRI : 11 RUE TROYON 75017 PARIS 17
- SYND.COPR. 27 AV MAC MAHON 75017 PA : 27 AV MAC MAHON 75017 PARIS 17
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SOCIETE D'EXPERTISES IMMOBILIERES MICHEL MARXRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives