IMOCOMPARTNERS
Présentation générale de IMOCOMPARTNERS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société IMOCOMPARTNERS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société IMOCOMPARTNERS est situé au 36 RUE TRONCHET 75009 PARIS 9
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le vendredi 16 septembre 2011 et qui est immatriculée sous le numéro 537449662 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 10 à 19 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 275 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 66.30Z ( Gestion de fonds)
L'activité déclarée au greffe est : Gestion de fonds
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 66.30Z (Gestion de fonds), les activités sont :
- - la gestion d'autres fonds de placement
- - la gestion de caisses de retraite
- - la gestion de fonds communs de placement
- - la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers
- - les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que :
Chiffre d’affaire
IMOCOMPARTNERS à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 4 672 769.00 € pour un résultat de 1 825 159.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
IMOCOMPARTNERS est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si IMOCOMPARTNERS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR60537449662
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à IMOCOMPARTNERS de part son activité de 66.30Z ( Gestion de fonds) sont :
- 00478 : Sociétés financières (26.3% des salariés)
- 02120 : Banques (17.2% des salariés)
- 01672 : Sociétés d'assurances (9.6% des salariés)
- 02931 : Activités de marchés financiers (4.1% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (3.8% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (2.9% des salariés)
- 01601 : Bourse (2.8% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (1.4% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (1.3% des salariés)
- 01527 : Immobilier (1.1% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (28.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société IMOCOMPARTNERS
- 2011-12-25 : Président : de SCORBIAC Bruno en fonction le 24 Octobre 2011 Directeur général : DE LA CROIX DE CHEVRIERES DE SAYVE Laurent en fonction le 16 Décembre 2011
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société IMOCOMPARTNERS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | IMOCOMPARTNERS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 537449662 00031 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2011-09-16 : vendredi 16 septembre 2011 |
Activité principale de l'unité légale | 66.30Z : Gestion de fonds |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance |
Division | Gestion de fonds |
Activite | Gestion de fonds |
Synonyme | gestion de portefeuilles, gestion de caisses de retraite |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de IMOCOMPARTNERS- CO
2019 | 2 707 785.00 | 2 575 569.00 |
2018 | 132 216.00 | 2 357 439.00 |
2019 | 275 000.00 |
2018 | 275 000.00 |
2019 | 1 237 246.00 |
2018 | 1 561 638.00 |
2019 | 2 575 569.00 |
2018 | 2 357 439.00 |
2019 | 4 672 769.00 |
2018 | 4 931 875.00 |
2019 | 1 825 159.00 |
2018 | 2 354 973.00 |
2019 | 1 237 246.00 |
2018 | 1 561 638.00 |
2019 | 427 409.00 |
2018 | 427 409.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société IMOCOMPARTNERS- vendredi 16 septembre 2011: Immatriculation
Bodacc A publié le 16/09/2011N° RCS : 537449662 - Dénomination : IMOCOMPARTNERS - Adresse : - Activité : la gestion de portefeuilles, individuels ou collectifs, de titres financiers principalement non cotés ou d'actifs, pour le compte de tiers, dans les limites de l'agrément délivré par l'autorité des marchés financiers (l'Amf) et sur la base du programme d'activités approuvé par l'Amf. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 275000.00 EUR - Administration : Président : de SCORBIAC Bruno
- dimanche 25 décembre 2011: Modification
Bodacc B n°20110249 publié le 25/12/2011Annonce n° 1695 N° RCS : 537449662 - Dénomination : IMOCOMPARTNERS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : de SCORBIAC Bruno en fonction le 24 Octobre 2011 Directeur général : DE LA CROIX DE CHEVRIERES DE SAYVE Laurent en fonction le 16 Décembre 2011 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 29 décembre 2014: Depot des comptes
- lundi 29 décembre 2014: Depot des comptes
- lundi 18 mai 2015: Depot des comptes
- mercredi 18 mai 2016: Depot des comptes
- samedi 03 juin 2017: Depot des comptes
- mercredi 14 mars 2018: Modification
Bodacc B n°20180051 publié le 14/03/2018Annonce n° 1267 N° RCS : 537449662 - Dénomination : IMOCOMPARTNERS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 275000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
- dimanche 10 juin 2018: Depot des comptes
- mardi 25 juin 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société IMOCOMPARTNERS- mercredi 01 février 2012 : Fermé
54 AV DU GENERAL LECLERC 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT - jeudi 15 février 2018 : Fermé
16 PL DE LA MADELEINE 75008 PARIS 8 - jeudi 15 février 2018 : Ouvert
36 RUE TRONCHET 75009 PARIS 9
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société IMOCOMPARTNERS- AERO NET : ZONE ARTISANALE DE GOPEREN 22110 GLOMEL
- EPF TRADING : 96 BD MAURICE BARRES 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- FINANCIERE MANDIRAC : 9 RUE DENIS PAPIN 31500 TOULOUSE
- GAPS : 32 RUE D ESTIENNE D ORVES 92260 FONTENAY-AUX-ROSES
- HOLDING LEDUC INVEST : 15 RUE DU PIC DE COSTABONNE 66200 THEZA
- HORACE PREMIUM : 21 RUE LA PEROUSE 75116 PARIS 16
- JLTT : 341 RUE DE SOUSPESSE 40390 SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX
- MAGIEM : 842 BD DU GRAND DEVOIS 34980 SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE
- NZG HOLDING : 18 LES BOUCHAUX 35310 MORDELLES
- PARIS SAINT HONORE : 30 AV MOZART 75016 PARIS 16
- PRIEUX : FERME DE BEAUREGARD 77610 CREVECOEUR-EN-BRIE
- RLM INVEST : 154 RUE DES OLIVIERS 30150 SAUVETERRE
- SOCIETE CIVILE J.C.A. : 1 RUE DES TAPISSERIES 75017 PARIS 17
- TANEUR : LD LA FARGE 71960 SERRIERES
- TM PROCESS : 465 RUE MARIE MARVINGT 63118 CEBAZAT
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société IMOCOMPARTNERS- ESTRADA GASPARD : 16 AV TRUDAINE 75009 PARIS 9
- GUEMARD NICOLAS : 4 BD DES CAPUCINES 75009 PARIS 9
- WU XUEHUA : 60 RUE DE CLICHY 75009 PARIS 9
- AGENCE EUROPENNE PRESSE & COMMUNICATION : 22 RUE CONDORCET 75009 PARIS 9
- BON CONSEIL : 11 RUE BLANCHE 75009 PARIS 9
- BUREAU FRANCK DRAPEAU : 50 RUE DE LA TOUR D'AUVERGNE 75009 PARIS 9
- COMPAGNIE DE LA CHARNIERE : 23 RUE DE MAUBEUGE 75009 PARIS 9
- FIDELIZ : 7 RUE MEYERBEER 75009 PARIS 9
- HARTH : 30 RUE SAINT LAZARE 75009 PARIS 9
- HCP PACKAGING FRANCE : 10 RUE VIGNON 75009 PARIS 9
- KML : 5 RUE PIERRE FONTAINE 75009 PARIS 9
- LEYRAVAUD PATRIMOINE : 2 RUE HIPPOLYTE LEBAS 75009 PARIS 9
- SCI ARRA SAINT LEGER : 1 RUE DE LIEGE 75009 PARIS 9
- SCI ID HOME : 12 RUE HIPPOLYTE LEBAS 75009 PARIS 9
- SMOB : 48 RUE LA BRUYERE 75009 PARIS 9
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société IMOCOMPARTNERSRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives