SARL KEROLOS
Présentation générale de SARL KEROLOS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SARL KEROLOS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SARL KEROLOS est situé au 2 RUE DES CHEVRINS 92230 GENNEVILLIERS
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 12 décembre 2011 et qui est immatriculée sous le numéro 538449554 au greffe de NANTERRE
Elle emploie avec 3 à 5 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 56.10A ( Restauration traditionnelle)
L'activité déclarée au greffe est : Restauration traditionnelle
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 56.10A (Restauration traditionnelle), les activités sont :
- - l'activité de restauration avec un service à la table
Chiffre d’affaire
SARL KEROLOS à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de 171 506.00 € pour un résultat de 40 561.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 3 à 5 salariés
Greffe
SARL KEROLOS est du ressort du greffe de NANTERRE dont les coordonnées postales sont 4 RUE PABLO NERUDA 92020 NANTERRE CEDEX
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : Sur RDV, Lundi au Vendredi, 9h-12h30-13h30-16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr
TVA intracommunautaire
Si SARL KEROLOS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR11538449554
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SARL KEROLOS de part son activité de 56.10A ( Restauration traditionnelle) sont :
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (94.5% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1% des salariés)
- 02060 : Cafétérias (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société SARL KEROLOS
- 2013-01-20 : Gérant : EBRAHIM Atef en fonction le 11 Janvier 2013
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SARL KEROLOS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SARL KEROLOS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 538449554 00012 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2011-12-12 : lundi 12 décembre 2011 |
Activité principale de l'unité légale | 56.10A : Restauration traditionnelle |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 02 avec 3 à 5 salariés |
Activité | |
Section | Hébergement et restauration |
Sous section | Restauration |
Division | Restaurants et services de restauration mobile |
Activite | Restauration traditionnelle |
Synonyme | restaurant, resto |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SARL KEROLOS- 110
2018 | 250 867.00 | 244 019.00 |
2017 | 6 848.00 |
2018 | 8 000.00 |
2017 |
2018 | 176 835.00 |
2017 |
2018 | 244 019.00 |
2017 |
2018 | 171 506.00 |
2017 |
2018 | 40 561.00 |
2017 |
2018 | 32 116.00 |
2017 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SARL KEROLOS- mercredi 21 décembre 2011: Immatriculation
Bodacc A publié le 21/12/2011N° RCS : 538449554 - Dénomination : SARL KEROLOS - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 8000.00 EUR - Administration : Gérant : SOLIB FARAG Georges
- vendredi 13 avril 2012: Vente
Bodacc A publié le 22/03/2012Annonce n° 871 N° RCS : 538449554 - Dénomination : SARL KEROLOS 2 rue des Chevrins 92230 Gennevilliers restaurant. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 8000.00 EUR - Administration : Gérant : SOLIB FARAG Georges en fonction le 13 Décembre 2011 - Categorie : Autre achat, apport, attribution - Journal : Le Journal Spécial des Sociétés Françaises par Action - Opposition : Au Mandataire pour la validité et pour la correspondance L' Office Notarial 49 avenue Chandon 92230 GENNEVILLIERS - Origine : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 220000 Euros
- dimanche 20 janvier 2013: Modification
Bodacc B n°20130014 publié le 20/01/2013Annonce n° 1791 N° RCS : 538449554 - Dénomination : SARL KEROLOS - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : EBRAHIM Atef en fonction le 11 Janvier 2013 - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 14 octobre 2015: Depot des comptes
- mardi 18 avril 2017: Depot des comptes
- mardi 05 mars 2019: Depot des comptes
- mardi 05 mars 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SARL KEROLOS- mercredi 14 mars 2012 : CASANOVA Ouvert
2 RUE DES CHEVRINS 92230 GENNEVILLIERS
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SARL KEROLOS- AUGER XAVIER : 6 RUE GUSTAVE ROULAND 76200 DIEPPE
- WEILL GEORGES : 6 RUE DE L AGAU 30000 NIMES
- C.Y.M.R : 58 RUE ADOLPHE THIERS 13001 MARSEILLE 1
- CLASS EAT : 4 BD MARCEL SEMBAT 93200 SAINT-DENIS
- CORMERY ET CO : 16 RUE RAYMOND BERRIVIN 95800 COURDIMANCHE
- CREOLE AVENUE RUNGIS : 17 RUE DE VILLENEUVE 94150 RUNGIS
- DUVERNOIS DISTRIBUTION AUTOMATIQUE : 3 RUE DU GENERAL DE GAULLE 56640 ARZON
- EMHYS : PLAN DES MOLLES 30140 ANDUZE
- JESS & CO : 42 BD DES MURIERS 94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
- KACEL : 32 RUE DU COETLOSQUET 57000 METZ
- KITCHEN LABO : 60 RTE DE SARTROUVILLE 78230 LE PECQ
- L'ARGANIER : 14 RUE EDOUARD JACQUES 75014 PARIS 14
- LE LOFT : 10 AV DE LA LIBERTE 68000 COLMAR
- NAGOYA : 57 BD DE STRASBOURG 94130 NOGENT-SUR-MARNE
- NOVILARA : 10 PL DU CONNETABLE 18300 SANCERRE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SARL KEROLOS- CHAVEZ AGUDELO PAUL MAURICIO : 13 AV CHANDON 92230 GENNEVILLIERS
- GARCHI NACEUR : 102 RUE LOUIS CALMEL 92230 GENNEVILLIERS
- GUESSOUS ALI : 10 RUE MAURICE RAVEL 92230 GENNEVILLIERS
- HOUCHE MEHDI : 6 RUE JULIEN MOCQUARD 92230 GENNEVILLIERS
- BRIOBRAZ : 28 RUE THOMAS EDISON 92230 GENNEVILLIERS
- CAFE HOTEL DE LA CITE : 93 AV DES GRESILLONS 92230 GENNEVILLIERS
- ENERGIE BAT PLUS : 67 AV DES GRESILLONS 92230 GENNEVILLIERS
- ENVIE 2E ENVIRONNEMENT ET EMPLOI ILE DE FRANCE : 40 RTE DU BASSIN NUMERO 6 92230 GENNEVILLIERS
- F & C LOGISTIQUE : 49 RTE PRINCIPALE DU PORT 92230 GENNEVILLIERS
- GIELEC GIE : 20 BD GALLIENI 92230 GENNEVILLIERS
- JUSTIN POIDS LOURDS : 18 IMP JUSTIN NUMERO 1 92230 GENNEVILLIERS
- L'ATELIER C : 32 RUE GEORGE SAND 92230 GENNEVILLIERS
- M M S COMPAGNY : 67 AV DES GRESILLONS 92230 GENNEVILLIERS
- RENOV-SERVICES : 16 RUE HENRI BARBUSSE 92230 GENNEVILLIERS
- SYND COPRO 13 R LECLAINCHE : 13 RUE JOSEPH LECLAINCHE 92230 GENNEVILLIERS
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SARL KEROLOSRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives