AXONE
Présentation générale de AXONE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société AXONE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société AXONE est situé au 22 QUAI GALLIENI 92150 SURESNES
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le vendredi 18 novembre 2011 et qui est immatriculée sous le numéro 538571506 au greffe de NANTERRE
Elle emploie avec 10 à 19 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 46.51Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 46.51Z (Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels), les activités sont :
- - le commerce de gros d'ordinateurs et d'équipements périphériques
- - le commerce de gros de logiciels
Mais exclus
- - le commerce de gros de composants électroniques (cf46.52Z)
- - le commerce de gros de machines et d'équipements de bureau (à l'exception des ordinateurs et des équipements périphériques) (cf46.66Z)
Chiffre d’affaire
AXONE à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
AXONE est du ressort du greffe de NANTERRE dont les coordonnées postales sont 4 RUE PABLO NERUDA 92020 NANTERRE CEDEX
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : Sur RDV, Lundi au Vendredi, 9h-12h30-13h30-16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr
TVA intracommunautaire
Si AXONE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR80538571506
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à AXONE de part son activité de 46.51Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels) sont :
- 00573 : Commerces de gros (28.7% des salariés)
- 01539 : Commerces de détail papeterie bureau librairie (23.4% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (21% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (11.8% des salariés)
- 00054 : Métallurgie Région Parisienne (5.7% des salariés)
- 00043 : Commission courtage importation exportation (2.7% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (6.8% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- 3my audit & consulting
- bounia fatima
- bruneaut philippe
- neostone
- orosco thierry
Les modifications survenues dans l'administration de la société AXONE
- 2013-04-17 : Président : EL OUALI Naoufal en fonction le 21 Décembre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : MANCERON Hervé en fonction le 21 Décembre 2011 Commissaire aux comptes titulaire : COMPAGNIE FIDUCIAIRE DE L'OUEST PARISIEN en fonction le 08 Avril 2013
- 2016-10-14 : Président : NEOSTONE en fonction le 11 Octobre 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : BOUNIA Fatima en fonction le 11 Octobre 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : 3MY AUDIT & CONSULTING en fonction le 11 Octobre 2016
- 2016-10-14 : Commissaire aux comptes suppléant : MANCERON Hervé en fonction le 21 Décembre 2011 ; Commissaire aux comptes titulaire : COMPAGNIE FIDUCIAIRE DE L'OUEST PARISIEN en fonction le 08 Avril 2013 ; Président : NEOSTONE en fonction le 11 Octobre 2016
- 2019-10-22 : Président : NEOSTONE ; Directeur général : BRUNEAUT Philippe ; Directeur général : OROSCO Thierry ; Commissaire aux comptes titulaire : 3MY AUDIT & CONSULTING ; Commissaire aux comptes suppléant : BOUNIA Fatima
Les autres mandats des administrateurs
- 3my audit & consulting :
- 2020-04-07 : NEOSTONE (820408920)
- 2019-07-04 : ID'QUATION (434027256)
- bounia fatima :
- 2020-04-07 : NEOSTONE (820408920)
- 2018-01-01 : BOUNIA FATIMA (834163065)
- 2016-09-01 : ALL IN SERVICES (493158695)
- bruneaut philippe :
- 2019-12-24 : LOKAHI (880093026)
- 2001-10-01 : BRUNEAUT PHILIPPE (440168540)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société AXONE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | AXONE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 538571506 00046 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2011-11-18 : vendredi 18 novembre 2011 |
Activité principale de l'unité légale | 46.51Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de gros d'équipements de l'information et de la communication |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en ordinateurs, vendeur d'ordinateurs en gros, grossiste en équipements informatiques, vendeur d'équipements informatiques en gros, grossiste en équipements informatiques périphériques, vendeur d'équipements info |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de AXONEIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société AXONE- vendredi 18 novembre 2011: Immatriculation
Bodacc A publié le 18/11/2011N° RCS : 538571506 - Dénomination : AXONE - Adresse : - Activité : commercialisation de systèmes de sécurité-sûreté et d' ingénierie visant à assurer la sécurité des biens et des personnes. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 50000.00 EUR - Administration : Président : EL OUALI Naoufal Commissaire aux comptes titulaire : COFIDEC Commissaire aux comptes suppléant : MANCERON Hervé
- mercredi 17 avril 2013: Modification
Bodacc B n°20130075 publié le 17/04/2013Annonce n° 3374 N° RCS : 538571506 - Dénomination : AXONE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : EL OUALI Naoufal en fonction le 21 Décembre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : MANCERON Hervé en fonction le 21 Décembre 2011 Commissaire aux comptes titulaire : COMPAGNIE FIDUCIAIRE DE L'OUEST PARISIEN en fonction le 08 Avril 2013 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 14 juin 2013: Modification
Bodacc B n°20130113 publié le 14/06/2013Annonce n° 1499 N° RCS : 538571506 - Dénomination : AXONE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège.
- vendredi 02 août 2013: Depot des comptes
- jeudi 31 juillet 2014: Depot des comptes
- dimanche 31 mai 2015: Modification
Bodacc B n°20150102 publié le 31/05/2015Annonce n° 1879 N° RCS : 538571506 - Dénomination : AXONE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège.
- vendredi 24 juillet 2015: Depot des comptes
- jeudi 11 août 2016: Depot des comptes
- vendredi 14 octobre 2016: Modification
Bodacc B n°20160202 publié le 14/10/2016Annonce n° 2792 N° RCS : 538571506 - Dénomination : AXONE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : NEOSTONE en fonction le 11 Octobre 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : BOUNIA Fatima en fonction le 11 Octobre 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : 3MY AUDIT & CONSULTING en fonction le 11 Octobre 2016 - Modification : Modification de représentant..
- vendredi 14 octobre 2016: Modification
Bodacc B n°20160202 publié le 14/10/2016Annonce n° 2821 N° RCS : 538571506 - Dénomination : AXONE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : MANCERON Hervé en fonction le 21 Décembre 2011 ; Commissaire aux comptes titulaire : COMPAGNIE FIDUCIAIRE DE L'OUEST PARISIEN en fonction le 08 Avril 2013 ; Président : NEOSTONE en fonction le 11 Octobre 2016 - Modification : Modification de représentant..
- jeudi 10 août 2017: Depot des comptes
- mardi 10 avril 2018: Modification
Bodacc B n°20180069 publié le 10/04/2018Annonce n° 1484 N° RCS : 538571506 - Dénomination : AXONE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 40000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- mardi 02 octobre 2018: Modification
Bodacc B n°20180187 publié le 02/10/2018Annonce n° 1205 N° RCS : 538571506 - Dénomination : AXONE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège.
- mardi 13 novembre 2018: Depot des comptes
- mardi 27 août 2019: Depot des comptes
- mardi 22 octobre 2019: Modification
Bodacc B n°20190204 publié le 22/10/2019Annonce n° 3026 N° RCS : 538571506 - Dénomination : AXONE Commercialisation de systèmes de sécurité-sûreté et d' ingénierie visant à assurer la sécurité des biens et des personnes. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : NEOSTONE ; Directeur général : BRUNEAUT Philippe ; Directeur général : OROSCO Thierry ; Commissaire aux comptes titulaire : 3MY AUDIT & CONSULTING ; Commissaire aux comptes suppléant : BOUNIA Fatima - Modification : Modification survenue sur l'administration.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société AXONE- jeudi 02 mai 2013 : Fermé
14 PL MARIE JEANNE BASSOT 92300 LEVALLOIS-PERRET - vendredi 24 avril 2015 : Fermé
4 AV LAURENT CELY 92600 ASNIERES-SUR-SEINE - vendredi 24 août 2018 : Fermé
205 AV GEORGES CLEMENCEAU 92000 NANTERRE - vendredi 24 août 2018 : Ouvert
22 QUAI GALLIENI 92150 SURESNES
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société AXONE- ALPHA CAISSE DIFFUSION : 22 BD DES MARTYRS NANTAIS RESIST 44200 NANTES
- CLS : 6 AV CHARLES DE GAULLE 78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT
- ELITE SOFTWARE : 118 IMP DU BRUNET 74210 GIEZ
- EPSON FRANCE : 148 RUE VICTOR HUGO 92300 LEVALLOIS-PERRET
- EUROCAPA SARL : 149 AV DU MAINE 75014 PARIS 14
- GROSSISTE AFFAIRE : 13 RUE DES MURIERS 75020 PARIS 20
- HOBBY CONCEPT : 8 RUE DE PICARDIE 95310 SAINT OUEN L'AUMONE
- IGT FRANCE SARL : 19 BD MALESHERBES 75008 PARIS 8
- INTERNATIONAL RELATIONSHIPS FOR INDUSTRY AND SERVICES : 10 TRA DE LA GAYE 13009 MARSEILLE 9
- JAGAL SARL : 30 RUE DOCTEUR CHARLES SOULIGOUX 63570 BRASSAC-LES-MINES
- LA JOIE DE VIVRE : 27 RUE PASTEUR 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
- MEDIA INGENIERIE : 17 RUE BUZELIN 75018 PARIS 18
- PERIFRANCE : 1 AV DE LA LIBERATION 06600 ANTIBES
- POLE EQUIPEMENT : 22 RUE SALOMON REINACH 69007 LYON 7EME
- SITECOM EUROPE B V : BLAAK 6
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société AXONE- AGHBAL KHALID : 53 RUE GARDENAT LAPOSTOL 92150 SURESNES
- BARRY MODY-BOUBACAR : 7 RUE MARCEL MONGE 92150 SURESNES
- BOUCHAKOUR CAMILLE : 17 AV DE L ABBE ST PIERRE 92150 SURESNES
- MASSAMBA NATOL NATHALIE : 191 RUE DE VERDUN 92150 SURESNES
- SALLA MADOUNGOU ARNAUD : 21 AV GEORGES POMPIDOU 92150 SURESNES
- ASS SYNDICALE LIBRE PHASE 3 RENOV : 14 AV DU GEN CHARLES DE GAULLE 92150 SURESNES
- FRAMES DEALER : 48 RUE PASTEUR 92150 SURESNES
- INSPIRE BY : 26 BD LOUIS LOUCHEUR 92150 SURESNES
- MAXUS HOLDING : 4 RUE JACQUES DECOUR 92150 SURESNES
- RP TRANSPORTS : 56 RUE DES MOULINEAUX 92150 SURESNES
- SCI 3 RUE DES ORPHELINS : 43 AV FRANKLIN ROOSEVELT 92150 SURESNES
- SCI GDS : 30 RUE ROUGET DE LISLE 92150 SURESNES
- SCI SAINT ELOI LIBERTE : 27 RUE DE LA LIBERTE 92150 SURESNES
- SIMFAT : 3 ALL LOUIS CHEVROLET 92150 SURESNES
- SOCIETE HOLDING PATRIMONIALE NICOLAS BLES : 4 RUE ROUGET DE LISLE 92150 SURESNES
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société AXONERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives