VAL DISTRIB
Présentation générale de VAL DISTRIB
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société VAL DISTRIB et ses dirigeants.
Immatriculation
La société VAL DISTRIB est situé au VAL THORENS 73440 LES BELLEVILLE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 01 décembre 2011 et qui est immatriculée sous le numéro 538636754 au greffe de CHAMBERY
Elle emploie avec 3 à 5 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 129 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 47.11C ( Supérettes)
L'activité déclarée au greffe est : Supérettes
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 47.11C (Supérettes), les activités sont :
- - le commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire en magasin d'une surface de vente comprise entre 120 et 400 m²
Chiffre d’affaire
VAL DISTRIB à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 1 455 355.00 € pour un résultat de -43 176.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 3 à 5 salariés
Greffe
VAL DISTRIB est du ressort du greffe de CHAMBERY dont les coordonnées postales sont 12 BD DE LA COLONNE 73008 CHAMBERY CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0479337225 aux horaires suivants : du lundi au vendredi, de 8:30 à 12:00 et de 13:30 à 16:30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-chambery.fr
TVA intracommunautaire
Si VAL DISTRIB est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR78538636754
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à VAL DISTRIB de part son activité de 47.11C ( Supérettes) sont :
- 01505 : Commerce de détail fruits légumes épicerie (59.2% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (30.4% des salariés)
- 02156 : Grands Magasins et magasins Populaires (4.2% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (6.2% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société VAL DISTRIB
- 2014-01-22 : Président : BOUCHER Anne-Sophie Virginie Mélanie en fonction le 14 Janvier 2014
- 2016-11-24 : Président : VITREBERT Julien Georges Gérard en fonction le 21 Novembre 2016
- 2018-02-01 : Président : PERRON Ronan Daniel Jacques en fonction le 29 Janvier 2018
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société VAL DISTRIB et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | VAL DISTRIB |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 538636754 00011 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2011-12-01 : jeudi 01 décembre 2011 |
Activité principale de l'unité légale | 47.11C : Supérettes |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 02 avec 3 à 5 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de détail en magasin non spécialisé |
Activite | Supérettes |
Synonyme | épicier, supérette, vendeur en épicerie, détaillant d'alimentation générale |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de VAL DISTRIB- CO
2020 | 983 230.00 | 384 066.00 |
2019 | 599 164.00 | 426 031.00 |
2020 | 129 000.00 |
2019 | 129 000.00 |
2020 | 167 110.00 |
2019 | 42 397.00 |
2020 | 384 066.00 |
2019 | 426 031.00 |
2020 | 1 455 355.00 | 1 455 355.00 |
2019 | 1 835 713.00 |
2020 | -43 176.00 |
2019 | -72 826.00 |
2020 | 167 110.00 |
2019 | 42 397.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société VAL DISTRIB- mercredi 22 janvier 2014: Modification
Bodacc B n°20140015 publié le 22/01/2014Annonce n° 2234 N° RCS : 538636754 - Dénomination : VAL DISTRIB - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 129000.00 EUR - Administration : Président : BOUCHER Anne-Sophie Virginie Mélanie en fonction le 14 Janvier 2014 - Modification : Modification de représentant. Modification du capital.
- jeudi 24 novembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160229 publié le 24/11/2016Annonce n° 1387 N° RCS : 538636754 - Dénomination : VAL DISTRIB - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : VITREBERT Julien Georges Gérard en fonction le 21 Novembre 2016 - Modification : Modification de représentant..
- jeudi 01 février 2018: Modification
Bodacc B n°20180022 publié le 01/02/2018Annonce n° 3166 N° RCS : 538636754 - Dénomination : VAL DISTRIB - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : PERRON Ronan Daniel Jacques en fonction le 29 Janvier 2018 - Modification : Modification de représentant.
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société VAL DISTRIB- jeudi 01 décembre 2011 : CARREFOUR MONTAGNE Ouvert
VAL THORENS 73440 LES BELLEVILLE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société VAL DISTRIB- BELBACHIR NADIA : 21 AV DU REGIMENT DE BIGORRE 65000 TARBES
- BOULLENGER CHRISTIAN : 4 RUE DES COUCOUS 62600 GROFFLIERS
- COKELEKLI IBRAHIM : 2 RUE DU CLOS RENE 34000 MONTPELLIER
- GOULLIEUX JEROME : 11 PL DU MARCHE 23240 LE GRAND-BOURG
- PIVOIN CYRILLE : 129 RUE FONDAUDEGE 33000 BORDEAUX
- TRUPIN BRUNO : 40 RUE VICTOR HUGO 62200 BOULOGNE-SUR-MER
- B.R.E.C. : LES MERISIERS 78711 MANTES-LA-VILLE
- BERQUINOIS : 72 RUE D ESTAIRES 59232 VIEUX-BERQUIN
- CARMIDIS : 83 RUE D ANTRAIN 35700 RENNES
- ECO LEIMI : 4 AV MARX DORMOY 26160 SAINT-GERVAIS-SUR-ROUBION
- JOZA : 29 RUE SAINTE CROIX 91150 ETAMPES
- LA NATURE CHEZ SOI : 135 AV DE MARSEILLE 26000 VALENCE
- LE SABRE : 88 RTE DE MESQUER 44420 PIRIAC-SUR-MER
- SARL REDSAB : 49 AV DE LA REPUBLIQUE 93150 LE BLANC-MESNIL
- SUPER JEAN NICOT : 9 RUE JEAN NICOT 75007 PARIS 7
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société VAL DISTRIB- CHAPUIS DAMIEN : LES MENUIRES 73440 LES BELLEVILLE
- DUNAND DOMINIQUE : VILLARLY 73440 LES BELLEVILLE
- GARNACHE-BARTHOD COLETTE : VAL THORENS 73440 LES BELLEVILLE
- GERRETT SAM WILLIAM : 94 IMPASSE DE LA FERRACHE 73440 LES BELLEVILLE
- LAUGIER RAYAN : 295 RUE DE GEBROULAZ 73440 LES BELLEVILLE
- MARGUET MATTHIEU : LES GRANGES 73440 LES BELLEVILLE
- ALTITUDE 1980 : SAINT MARCEL 73440 LES BELLEVILLE
- CHAFFAT : CHEF LIEU 73440 LES BELLEVILLE
- LE CHALLENGE : LES MENUIRES 73440 LES BELLEVILLE
- LEA : CENTRE COMMERCIAL CARON 73440 LES BELLEVILLE
- LES NEIGES : LE LAC DU LOU 73440 LES BELLEVILLE
- M & I STORE : PRARANGER 73440 LES BELLEVILLE
- PAINTBALL : RESIDENCE LE PERCE NEIGE APT 42 73440 LES BELLEVILLE
- VAL THORENS TOURS : 243 RUE DE LA LOMBARDE 73440 LES BELLEVILLE
- X-FABRIC : 34 RUE CARTAGNOULAZ ST-MARCEL 73440 LES BELLEVILLE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société VAL DISTRIBRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives