SUNNPROD 3
Présentation générale de SUNNPROD 3
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SUNNPROD 3 et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SUNNPROD 3 est situé au 320 RUE SAINT HONORE 75001 PARIS 1
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le dimanche 15 janvier 2012 et qui est immatriculée sous le numéro 538706953 au greffe de PARIS
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 35.11Z ( Production d'électricité)
L'activité déclarée au greffe est : Production d'électricité
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 35.11Z (Production d'électricité), les activités sont :
- - l'exploitation des installations de production d'électricité d'origine thermique, nucléaire, hydroélectrique, par turbine à gaz, par centrale diesel, à partir d'autres sources d'énergie renouvelables, etc.
Mais exclus
- - la production d'électricité par l'incinération de déchets (cf38.21Z)
Chiffre d’affaire
SUNNPROD 3 à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 3 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
SUNNPROD 3 est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si SUNNPROD 3 est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR88538706953
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SUNNPROD 3 de part son activité de 35.11Z ( Production d'électricité) sont :
- : (% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- amram, alain
- amram, alain ;
- azemard, frédéric,
- bour, daniel
- bour, daniel,
- robustelly, thierry
Les modifications survenues dans l'administration de la société SUNNPROD 3
- 2012-06-20 : Gérant partant : Azemard, Frédéric, nomination du Gérant : Bour, Daniel
- 2014-12-02 : Gérant partant : Bour, Daniel, nomination du Gérant : Amram, Alain
- 2019-03-20 : Gérant partant : Amram, Alain ; nomination du Gérant : Robustelly, Thierry
Les autres mandats des administrateurs
- amram, alain :
- 2015-05-12 : GDSOL 30 (800563637)
- 2014-09-07 : GDSOL 17 (794136754)
- bour, daniel :
- 2018-10-24 : GDS INTERNATIONAL (819456922)
- 2017-10-26 : PARC SOLAIRE EV11 (519642086)
- 2013-05-05 : COLLOBRIERES SARL (528221633)
- 2012-06-20 : SUNNPROD 8 (538786732)
- 2012-06-20 : SUNNPROD 2 (537375875)
- 2012-06-20 : SUNNPROD 7 (538765546)
- 2012-06-20 : SUNNPROD 4 (538786807)
- 2012-06-20 : SUNNPROD 5 (538765454)
- 2012-06-20 : SUNNPROD 6 (538786815)
- 2012-06-20 : SUNNPROD 9 (538615725)
- bour, daniel, :
- 2015-09-20 : LABCO (448650085)
- 2008-10-07 : ECOLE EUROPEENNE DE CHIRURGIE (438209314)
- robustelly, thierry :
- 2020-11-22 : Hannibal Energies (828956706)
- 2020-03-12 : 940054 GASTALDIN DANIEL & YVETTE (799220694)
- 2017-12-29 : PR SUN (824512214)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SUNNPROD 3 et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SUNNPROD 3 |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 538706953 00055 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2012-01-15 : dimanche 15 janvier 2012 |
Activité principale de l'unité légale | 35.11Z : Production d'électricité |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Activité | |
Section | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Sous section | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
Division | Production, transport et distribution d'électricité |
Activite | Production d'électricité |
Synonyme | producteur d'électricité |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SUNNPROD 3Il n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SUNNPROD 3- dimanche 15 janvier 2012: Immatriculation
Bodacc A publié le 15/01/2012N° RCS : 538706953 - Dénomination : SUNNPROD 3 - Adresse : 2 ter rue Louis Armand 75015 Paris - Activité : Financement et exploitation de centrales Photovoltaïques. - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : 100 EUR - Administration : Gérant : Azemard, Frédéric.
- mercredi 20 juin 2012: Modification
Bodacc B n°20120117 publié le 20/06/2012Annonce n° 2166 N° RCS : 538706953 - Dénomination : SUNNPROD 3 - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : 100 EUR - Administration : Gérant partant : Azemard, Frédéric, nomination du Gérant : Bour, Daniel - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 03 mars 2013: Modification
Bodacc B n°20130044 publié le 03/03/2013Annonce n° 815 N° RCS : 538706953 - Dénomination : SUNNPROD 3 Financement et exploitation de centrales Photovoltaïques. - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 100 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
- mardi 02 décembre 2014: Modification
Bodacc B n°20140231 publié le 02/12/2014Annonce n° 1038 N° RCS : 538706953 - Dénomination : SUNNPROD 3 - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 100 EUR - Administration : Gérant partant : Bour, Daniel, nomination du Gérant : Amram, Alain - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 17 mai 2017: Depot des comptes
- mercredi 17 mai 2017: Depot des comptes
- mercredi 20 mars 2019: Modification
Bodacc B n°20190056 publié le 20/03/2019Annonce n° 773 N° RCS : 538706953 - Dénomination : SUNNPROD 3 - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 100 EUR - Administration : Gérant partant : Amram, Alain ; nomination du Gérant : Robustelly, Thierry - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 19 mars 2021: Depot des comptes
- vendredi 19 mars 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SUNNPROD 3- jeudi 31 janvier 2013 : Fermé
2 RUE LOUIS ARMAND 75015 PARIS 15 - vendredi 01 février 2019 : Fermé
33 RUE DU LOUVRE 75002 PARIS 2 - mardi 20 août 2013 : Ouvert
LES ESQUEYRADES 84220 ROUSSILLON - mercredi 16 novembre 2016 : Ouvert
LIEUDIT LES ESQUEYRADES 84220 ROUSSILLON - vendredi 01 février 2019 : Ouvert
320 RUE SAINT HONORE 75001 PARIS 1
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SUNNPROD 3- BARRIE DAMIEN : CASSAGNE 12460 SAINT-AMANS-DES-COTS
- HURFIN VITAL : 5 RUE DE BRETAGNE 53200 FROMENTIERES
- LAVOUE PAUL : 16 IMP DU PLAN 69360 COMMUNAY
- CARREFOUR DES ENERGIES RENOUVELABLES 2 : LOT BARDINET DILLON 97200 FORT-DE-FRANCE
- FG ENERGIE : 2 RUE DE COMPERTRIX 51510 COOLUS
- HP-ENERGIES RENOUVELABLES : 14 AV DE TURENNE 87100 LIMOGES
- MOUNTING SYSTEMS GMBH : TEMPELHOFER WEG 39-47
- SARL BONNETON ENERGIE : LD LE FONT DES PRES 63220 BEURIERES
- SH2 : 7 RUE DE CLICHY 75009 PARIS 9
- SNC LES 4 EPICES 3 : 12 RUE DES BAIES ROSES 97460 SAINT-PAUL
- SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE TRIPLEVILLE : 330 RUE DU PORT SALUT 60126 LONGUEIL-SAINTE-MARIE
- SOLAIRE DU PONT DE LUNE : LD LE PONT DE LA LUNE 86220 PORT-DE-PILES
- SOLEIL DES VIGNES : 515 CHE DES VIGNES DU GRAND OUSTAL 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT
- TENAO 53 : RTE DE LA COTE D'AZUR 13590 MEYREUIL
- THELOA SOL : PONT COSCA 56190 ARZAL
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SUNNPROD 3- BEN MUSTAPHA LOTFI : 13 RUE ETIENNE MARCEL 75001 PARIS 1
- HENKES ADELISE : 12 RUE DE LA GRANDE TRUANDERIE 75001 PARIS 1
- JAUBERT DIDIER : 10 AV DE L OPERA 75001 PARIS 1
- KIRK HANNAH : 13 RUE SAINT DENIS 75001 PARIS 1
- MATHIEU OLIVIER : 14 RUE DE CASTIGLIONE 75001 PARIS 1
- AGEO RETRAITE CONSEIL ILE DE FRANCE : 7 RUE DE TURBIGO 75001 PARIS 1
- ARBA ETUDES D'ARCHITECTURE URBAINE : 11 BD DE SEBASTOPOL 75001 PARIS 1
- ATLANTIC PARTNERS FRANCE : 59 RUE DES PETITS CHAMPS 75001 PARIS 1
- C.J.C. : 231 RUE SAINT HONORE 75001 PARIS 1
- CDP HOTELS 2 : 22 PL VENDOME 75001 PARIS 1
- DEMOCRATIE & FORMATION : 40 RUE DU LOUVRE 75001 PARIS 1
- ERGOS : 142 RUE DE RIVOLI 75001 PARIS 1
- LES GRANDS D'ESPAGNE : 182 RUE DE RIVOLI 75001 PARIS 1
- MACCARONI : 18 RUE DES BOURDONNAIS 75001 PARIS 1
- SCI MBE : 142 RUE DE RIVOLI 75001 PARIS 1
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SUNNPROD 3Réseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives