PRET A PARTIR STIN
Présentation générale de PRET A PARTIR STIN
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société PRET A PARTIR STIN et ses dirigeants.
Immatriculation
La société PRET A PARTIR STIN est situé au ROUTE DE NANCY 54840 GONDREVILLE
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le mercredi 04 janvier 2012 et qui est immatriculée sous le numéro 539007989 au greffe de NANCY
Elle emploie avec 50 à 99 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 1 610 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 49.39A ( Transports routiers réguliers de voyageurs)
L'activité déclarée au greffe est : Transports routiers réguliers de voyageurs
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 49.39A (Transports routiers réguliers de voyageurs), les activités sont :
- - autres transports routiers réguliers de passagers n.c.a.
- - exploitation de lignes régulières d'autocar sur de longues distances, selon des horaires déterminés, même à caractère saisonnier
- - les autres transports routiers réguliers de passagers :
- - navettes d'aéroports régulières
Chiffre d’affaire
PRET A PARTIR STIN à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 5 117 437.00 € pour un résultat de 199 226.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 50 à 99 salariés
Greffe
PRET A PARTIR STIN est du ressort du greffe de NANCY dont les coordonnées postales sont 54003 NANCY CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0383406960 aux horaires suivants : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nancy.fr
TVA intracommunautaire
Si PRET A PARTIR STIN est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR29539007989
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à PRET A PARTIR STIN de part son activité de 49.39A ( Transports routiers réguliers de voyageurs) sont :
- 00016 : Transports routiers (90.3% des salariés)
- 01424 : Transports publics urbains de voyageurs (3% des salariés)
- 00779 : Voies ferrées d'intérêt local (2.3% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (4.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- boulle, olivier
- cfgs audit (sarl)
- houtmann brice
- le bourg,
- nicolas yves
- pierron guy
- pricewaterhousecoopers audit (saca)
- societe financiere et industrielle piot - sofip (saca)
Les modifications survenues dans l'administration de la société PRET A PARTIR STIN
- 2013-04-09 : Président partant : Le Bourg, nom d'usage : Batlle, Laurence, nomination du Président : Boulle, Olivier
- 2015-08-27 : Président : PIERRON Guy Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SACA) Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves
- 2018-05-06 : Président : PIERRON Guy ; Commissaire aux comptes titulaire : HOUTMANN Brice ; Commissaire aux comptes suppléant : CFGS AUDIT (SARL)
- 2018-06-08 : Président : SOCIETE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE PIOT - SOFIP (SACA) ; Commissaire aux comptes titulaire : HOUTMANN Brice ; Commissaire aux comptes suppléant : CFGS AUDIT (SARL)
Les autres mandats des administrateurs
- cfgs audit (sarl) :
- 2021-01-19 : SDF IRM AMBROISE PARE (819969262)
- 2020-12-09 : FINANCIERE PIERREL (334750445)
- 2020-11-13 : PIERREL SPORTS (494013899)
- 2020-11-13 : QUADRATEAM (839717014)
- 2020-11-13 : OMNISPORTS (314271313)
- 2020-10-31 : MEDI 3F (811441245)
- 2020-09-30 : L 2TP (800552580)
- 2020-09-11 : MSOCIETY (504482639)
- 2020-06-24 : GENERALE NANCEIENNE DE TRAVAUX - INDUSTRIE MAINTENANCE (381430636)
- 2019-11-05 : HAROLD FINANCES (404351603)
- 2019-10-22 : MARQUEN (538580630)
- 2019-09-27 : ANOTIN REMIREMONT SAS (349334805)
- 2019-08-04 : EURODIME INDUSTRIE (432542041)
- 2019-07-30 : ETABLISSEMENTS GAIFFE (301850665)
- 2019-05-10 : PRET A PARTIR (306290073)
- 2019-04-26 : GROUPE 2L LOGISTICS (844762898)
- 2019-04-11 : ROUILLON LOCATION (849914544)
- 2019-03-07 : ENTEDOM (433848694)
- 2019-03-05 : G.B.F. EXPANSION (848830832)
- 2018-11-16 : TALOTTE FRERES (843878042)
- houtmann brice :
- 2020-06-24 : GENERALE NANCEIENNE DE TRAVAUX - INDUSTRIE MAINTENANCE (381430636)
- 2019-10-29 : RESEAU PRO SERVICES (809072150)
- 2019-05-10 : PRET A PARTIR (306290073)
- 2019-05-10 : CTP - PRET A PARTIR (415274109)
- 2019-05-07 : POMPES FUNEBRES L.H.R. (381716620)
- 2018-06-06 : CFGS ASSOCIES (501487581)
- 2018-04-20 : URBINOS (839105079)
- 2016-11-04 : ROLAVIE (480592997)
- 2015-02-20 : EDEC CONSEIL (449295575)
- 2015-02-20 : EDEC LORRAINE (383163185)
- 2015-01-01 : HOUTMANN BRICE (809635634)
- 2014-10-21 : SCI MALRAUX (449676881)
- nicolas yves :
- 2021-01-19 : SEGULA HOLDING (343166393)
- 2021-01-10 : DOMICOURS INDIVIDUELS (449651595)
- 2021-01-02 : NORMBAU FRANCE (728502105)
- 2020-12-22 : VARIAN MEDICAL SYSTEMS FRANCE (414551150)
- 2020-12-10 : WW FRANCE (722063427)
- 2020-11-17 : BUYIN (534960570)
- 2020-10-31 : ARDAGH METAL BEVERAGE HOLDINGS FRANCE (811660125)
- 2020-10-31 : KP1 SERVICES (493103170)
- 2020-10-22 : MASTER LOCK EUROPE (383094331)
- 2020-10-22 : XILAM GROUP (539985788)
- 2020-10-06 : SICA DE NUTRITION ANIMALE DES AGRICULTEURS DE BRE- TAGNE ,NOM COMMERCIAL: SICA NUTAGRI BRETAGNE (314046038)
- 2020-10-01 : MARINER TRAVEL SARL (304939077)
- 2020-09-27 : JPK Conseil (434778254)
- 2020-09-24 : FONCIA PROPERTY MANAGEMENT (451347421)
- 2020-09-20 : SONY PICTURES HOME ENTERTAINMENT (FRANCE) SNC (324834266)
- 2020-09-10 : NUTRIMAINE (445327083)
- 2020-09-06 : PEARSON FRANCE (682019278)
- 2020-09-01 : FLOWSERVE SALES INTERNATIONAL (389581562)
- 2020-09-01 : FLOWSERVE FRANCE HOLDING SAS (487492043)
- 2020-09-01 : FLOWSERVE FRANCE (342153756)
- pierron guy :
- 2016-07-29 : DUNOIS VOYAGES (332926559)
- 2015-08-26 : SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE (328745955)
- 2015-08-04 : SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE BOURGES (520421157)
- 2015-08-04 : SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE VIERZON (520286873)
- 1969-01-01 : PIERRON GUY (086912441)
- 1900-01-01 : PIERRON GUY (303707269)
- 0000-00-00 : PIERRON GUY (969105717)
- 0000-00-00 : PIERRON GUY (305285322)
- pricewaterhousecoopers audit (saca) :
- 2020-12-04 : VIESSMANN FAULQUEMONT (493385785)
- 2020-10-11 : GROUPE PIERRE LE GOFF BOURGOGNE FRANCHE COMTE (687050302)
- 2020-05-12 : BUTACHIMIE SNC (301523460)
- 2020-01-15 : MORVAN FILS VOYAGES (312213499)
- 2019-09-27 : ABYLSEN EST (487915605)
- 2019-08-01 : SOCIETE NOVATRICE DE CONFECTION (380041939)
- 2019-05-29 : AVARA REIMS PHARMACEUTICAL SERVICES (831179064)
- 2019-04-14 : AEQUS AEROSPACE FRANCE SAS (490362241)
- 2019-03-31 : INSIDE SECURE FRANCE (790150478)
- 2019-01-16 : RPC BEAUTE MAROLLES SAS (489841338)
- 2018-10-23 : OWER (751855917)
- 2018-09-30 : ORTEC ENGINEERING (490230372)
- 2018-09-27 : SOCIETE THERMIQUE DE SALON DE PROVENCE (637080276)
- 2018-09-21 : PRIMEURS DE FRANCE (751885047)
- 2018-09-12 : LYONDELLBASELL SYRMA (539108233)
- 2018-08-05 : LIGNE DE VIE ASSISTANCE SANTE (421017336)
- 2018-07-31 : AD'IMMO (393772447)
- 2018-07-11 : Compagnie des Transports du Pays de Champagne - CTPC (808598635)
- 2018-07-03 : PREMIERE LIGNE (438443293)
- 2018-06-06 : EIFFAGE IMMOBILIER NORMANDIE CENTRE (431352830)
- societe financiere et industrielle piot - sofip (saca) :
- 2019-03-17 : SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS RENE ANTONI (728502717)
- 2018-06-28 : SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DE L'ALLIER (520285834)
- 2014-07-06 : SADAP (332127240)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société PRET A PARTIR STIN et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | PRET A PARTIR STIN |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 539007989 00038 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2012-01-04 : mercredi 04 janvier 2012 |
Activité principale de l'unité légale | 49.39A : Transports routiers réguliers de voyageurs |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 21 avec 50 à 99 salariés |
Activité | |
Section | Transports et entreposage |
Sous section | Transports terrestres et transport par conduites |
Division | Autres transports terrestres de voyageurs |
Activite | Transports routiers réguliers de voyageurs |
Synonyme | car, navette, ramassage scolaire, société de transport routier |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de PRET A PARTIR STIN- CO
2019 | 5 914 238.00 | 3 031 473.00 |
2018 | 2 882 765.00 | 4 266 694.00 |
2019 | 1 610 000.00 |
2018 | 1 610 000.00 |
2019 | 241 302.00 |
2018 | -372 478.00 |
2019 | 3 031 473.00 |
2018 | 4 266 694.00 |
2019 | 5 117 437.00 | 5 226 248.00 |
2018 | 108 810.00 | 4 018 193.00 |
2019 | 199 226.00 |
2018 | -571 091.00 |
2019 | 241 302.00 |
2018 | -372 478.00 |
2019 | 2 354 527.00 | 362 518.00 |
2018 | 1 992 010.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société PRET A PARTIR STIN- dimanche 22 janvier 2012: Immatriculation
Bodacc A publié le 22/01/2012N° RCS : 539007989 - Dénomination : RD 07 - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 100 EUR - Administration : Président : Le Bourg, Laurence, nom d'usage : Batlle, Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant : Nicolas, Yves.
- mercredi 03 avril 2013: Vente
Bodacc A publié le 18/03/2013Annonce n° 842 N° RCS : 539007989 - Dénomination : SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DE LA NIEVRE STIN impasse du Cimetière Zone Artisanale la petite Garenne 58600 Fourchambault L'intégralité du fonds de commerce de gestion administrative et financière, d'assistance et de conseil auprès de toutes sociétés intervenant dans le domaine du tranport publique de voyageus ou des activités connexes sous forme de prestations de servi - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 100 EUR - Administration : - Categorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire) - Journal : Le Journal du Centre - Opposition : pour la validité au siège du fonds cédé et pour la correspondance au Cabinet CONSEILS JURISTES AVOCATS 15, rue d'Astorg 75008 PARIS - Origine : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 16270,07 Euros.
- mercredi 03 avril 2013: Vente
Bodacc A publié le 18/03/2013Annonce n° 843 N° RCS : 539007989 - Dénomination : SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DE LA NIEVRE STIN Zone Industrielle la Garenne 58600 Fourchambault L'intégralité de sonfonds de commerce d'entretien, de réparation et de maintenance de véhiculezs automobiles ainsi que de vente de pièces détachées et marchandises diverses liées aux dits véhicules à l'exception des véhicules de transport - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 100 EUR - Administration : - Categorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire) - Journal : Le Journal du Centre - Opposition : pour la validité au siège du fonds cédé et pour la correspondance au Cabinet CONSEILS JURISTES AVOCATS 15, rue d'Astorg 75008 PARIS - Origine : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 20094,07 Euros.
- mardi 09 avril 2013: Modification
Bodacc B n°20130069 publié le 09/04/2013Annonce n° 1727 N° RCS : 539007989 - Dénomination : SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DE LA NIEVRE - STIN - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 3200000 EUR - Administration : Président partant : Le Bourg, nom d'usage : Batlle, Laurence, nomination du Président : Boulle, Olivier - Modification : modification survenue sur la dénomination, le capital (augmentation) et l'administration
- mercredi 17 avril 2013: Vente
Bodacc A publié le 18/03/2013Annonce n° 975 N° RCS : 539007989 - Dénomination : SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE LA NIEVRE STIN impasse du Cimetière Zone Artisanale la petite Garenne 58600 Fourchambault un fonds de commerce de transports publics routiers de voyageurs et accessoirement de vente de marchandises et carburants liés aux véhicules de transport à l'exception des véhicules de transport et de la branche d'activité dédiée à l'exécution des ma - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 100 EUR - Administration : - Categorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire) - Journal : Le Journal du Centre - Opposition : pour la validité au siège du fonds cédé et pour la correspondance au Cabinet CONSEILS JURISTES AVOCATS 15, rue d'Astorg 75008 PARIS - Origine : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 1893831,78 Euros.
- dimanche 26 mai 2013: Vente
Bodacc A publié le 10/05/2013Annonce n° 906 N° RCS : 539007989 - Dénomination : SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DE LA NIEVRE-STIN impasse du Cimetiere Zone Artisanale la Petite Garenne 58600 Fourchambault un fonds de commerce de transport publics routiers de voyageurs portant sur l'execution des marches conclus avec le Conseil General de l'ALLIER - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 3200000 EUR - Administration : - Categorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire) - Journal : Terres de Bourgogne - Opposition : pour la validite au lieu du siege du fonds cede et pour la correspondance au cabinet CONSEILS JURISTES AVOCATS 15 rue d'Astorg 75008 Paris - Origine : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 161533 Euros.
- mercredi 24 juillet 2013: Depot des comptes
- mercredi 14 août 2013: Vente
Bodacc A publié le 02/08/2013Annonce n° 554 N° RCS : 539007989 - Dénomination : Société des Transports Interurbains de la Nièvre - STIN impasse du Cimetiere La Petite Garenne 58600 Fourchambault exploitation de transports publics routiers de personnes transports publics routiers de voyageurs - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 3200000 EUR - Administration : - Categorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire) - Journal : Terres de Bourgogne - Opposition : Au siege du fonds cede RATP DEVELOPPEMENTDJ 54 quai de la Rapee 75012 PARIS - Origine : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 445727,24 Euros.
- mercredi 20 août 2014: Depot des comptes
- mercredi 26 août 2015: Depot des comptes
- jeudi 27 août 2015: Modification
Bodacc B n°20150163 publié le 27/08/2015Annonce n° 1265 N° RCS : 539007989 - Dénomination : Société des Transports Interurbains de la Nièvre - STIN - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Président : PIERRON Guy Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SACA) Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves - Modification : Modification survenue sur l'administration
- vendredi 26 août 2016: Depot des comptes
- mardi 11 juillet 2017: Depot des comptes
- vendredi 06 avril 2018: Modification
Bodacc B n°20180067 publié le 06/04/2018Annonce n° 1616 N° RCS : 539007989 - Dénomination : Société des Transports Interurbains de la Nièvre - STIN - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 1610000 EUR - Administration : - Modification : Modification survenue sur le capital
- vendredi 27 avril 2018: Depot des comptes
- dimanche 06 mai 2018: Modification
Bodacc B n°20180087 publié le 06/05/2018Annonce n° 1667 N° RCS : 539007989 - Dénomination : Société des Transports Interurbains de la Nièvre - STIN - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Président : PIERRON Guy ; Commissaire aux comptes titulaire : HOUTMANN Brice ; Commissaire aux comptes suppléant : CFGS AUDIT (SARL) - Modification : Modification survenue sur l'administration
- vendredi 08 juin 2018: Modification
Bodacc B n°20180108 publié le 08/06/2018Annonce n° 605 N° RCS : 539007989 - Dénomination : Société des Transports Interurbains de la Nièvre - STIN - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Président : SOCIETE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE PIOT - SOFIP (SACA) ; Commissaire aux comptes titulaire : HOUTMANN Brice ; Commissaire aux comptes suppléant : CFGS AUDIT (SARL) - Modification : Modification survenue sur l'administration
- jeudi 02 mai 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société PRET A PARTIR STIN- jeudi 28 février 2013 : Fermé
54 QUAI DE LA RAPEE 75012 PARIS 12 - jeudi 21 mars 2013 : Ouvert
IMP DU CIMETIERE 58600 FOURCHAMBAULT - jeudi 26 avril 2018 : Ouvert
ROUTE DE NANCY 54840 GONDREVILLE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société PRET A PARTIR STIN- AGESILAS RENE : BOURG 97229 LES TROIS-ILETS
- EL AISSAOUI BOUJEMAA : 39 RUE DU MOUTON 84200 CARPENTRAS
- JOUBERT NICOLE : 43300 CHANTEUGES
- KANCEL BENOIT : LD COUR BABICHE 97150 SAINT MARTIN
- M COLO YOUSSOUF : QUA KAVANI 97620 CHIRONGUI
- POIZEAU DAVID : 39 RUE DES PIERRES RANGEES 91590 LA FERTE-ALAIS
- SOULIE SERGE : LD LA VEDELIE 12160 MANHAC
- ABEILLE TRANSPORT A LA DEMANDE : 6 RUE DU DOCTEUR FRANCOIS 91210 DRAVEIL
- AUTOCARS BURLE SA : 15 RUE RENE CASSIN 13530 TRETS
- DAUBLE REISEN GMBH : D 75392 DECKENPFRONN
- ETABLISSEMENTS MALLET : LE BOURG 15260 NEUVEGLISE-SUR-TRUYERE
- TOURING BOHEMIA SRO : KRIZIKOVA 6
- TRANSDEV LITTORAL NORD : 251 AV HENRI RAVISSE 62730 MARCK
- TRANSPORTS FRANCESCHI : 20213 PENTA-DI-CASINCA
- UNION DES TAXIS COLLECTIFS LAMENTINOIS : CHE PLAISANCE 97232 LE LAMENTIN
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société PRET A PARTIR STIN- DANIEL FRANCIS : 15 RUE DES VIGNES 54840 GONDREVILLE
- DENIS CLAUDINE : 17 RUE DE LA GREVE 54840 GONDREVILLE
- CAP 100 FINANCE : 1 RUE DE LORRAINE 54840 GONDREVILLE
- LA FERME DU GRENELLE 3 : RTE DE NANCY 54840 GONDREVILLE
- LARINI : 18 RUE DE LA BERGERIE 54840 GONDREVILLE
- MATHIEU HABITAT DECO : 7 RUE DU FOUR 54840 GONDREVILLE
- MOLEA : 2 RUE DU MONUMENT 54840 FONTENOY-SUR-MOSELLE
- SCI ARISTOTE : 3 RUE DE LA LIBERATION 54840 GONDREVILLE
- SCI DES PONTS : CLOS STE MARGUERITE 7 RN 54840 BOIS-DE-HAYE
- SCI JARDIN LAXOVIEN : 68 CHEMIN DE LA POSTE 54840 BOIS-DE-HAYE
- SCI LE TETRAS : 2 ALL DES AULNES 54840 BOIS-DE-HAYE
- SCI LES ABEILLES : 27 RUE DU RELAIS 54840 BOIS-DE-HAYE
- SCI MONTESQUIEU : CLOS STE MARGUERITE 7RN 54840 BOIS-DE-HAYE
- SUNINVEST : 25 RTE DE FONTENOY 54840 GONDREVILLE
- YEELD : RTE LE TAMBOUR 54840 GONDREVILLE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société PRET A PARTIR STINRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives