BARENTS RISK MANAGEMENT
Présentation générale de BARENTS RISK MANAGEMENT
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société BARENTS RISK MANAGEMENT et ses dirigeants.
Immatriculation
La société BARENTS RISK MANAGEMENT est situé au 80 AV D IENA 75116 PARIS 16
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 23 janvier 2012 et qui est immatriculée sous le numéro 539860619 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 1 ou 2 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 10 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 66.22Z ( Activités des agents et courtiers d'assurances)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des agents et courtiers d'assurances
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 66.22Z (Activités des agents et courtiers d'assurances), les activités sont :
- - les activités des agents et courtiers d'assurances (intermédiaires d'assurance) consistant en la vente, la négociation ou le démarchage de contrats d'assurance de rente et d'autres formes de contrat d'assurance
Chiffre d’affaire
BARENTS RISK MANAGEMENT à réalisé en 2017 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 24 372.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 1 ou 2 salariés
Greffe
BARENTS RISK MANAGEMENT est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si BARENTS RISK MANAGEMENT est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR29539860619
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à BARENTS RISK MANAGEMENT de part son activité de 66.22Z ( Activités des agents et courtiers d'assurances) sont :
- 02247 : Entreprises de courtage d'assurances réassurances (46.5% des salariés)
- 02335 : Agences générales d'assurances (32.1% des salariés)
- 01672 : Sociétés d'assurances (8% des salariés)
- 00915 : Expertises évaluations industrielles commerciales (3.3% des salariés)
- 01951 : Cabinets d'expertises en automobiles (2% des salariés)
- 00438 : Sociétés d'assurances échelons intermédiaires (1.9% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (6.2% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- bruni, irène,
- de gislain de bontin, benjamin
Les modifications survenues dans l'administration de la société BARENTS RISK MANAGEMENT
- 2012-04-15 : Gérant partant : Bruni, Irène, nomination du Gérant : De Gislain De Bontin, Benjamin
- 2020-06-18 : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Kane, Samba ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Meggouri, Ahmed
- 2020-10-27 : nomination du Président : Rainon, Fabien ; nomination du Directeur général : Chapron, Stanislas ; modification du Directeur général délégué De Gislain De Bontin, Benjamin ; modification du Directeur général délégué De Gislain De Bontin, Benjamin ; nomination du Membre du comité de direction : Rainon, Fabien ; nomination du Membre du comité de direction : Chapron, Stanislas
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société BARENTS RISK MANAGEMENT et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | BARENTS RISK MANAGEMENT |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 539860619 00011 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2012-01-23 : lundi 23 janvier 2012 |
Activité principale de l'unité légale | 66.22Z : Activités des agents et courtiers d'assurances |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 01 avec 1 ou 2 salariés |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance |
Division | Activités auxiliaires d'assurance et de caisses de retraite |
Activite | Activités des agents et courtiers d'assurances |
Synonyme | assureur, agents d'assurances, courtiers d'assurances |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de BARENTS RISK MANAGEMENT- CO
2017 | 3 476 770.00 | 3 472 959.00 |
2016 | 3 811.00 | 4 880 801.00 |
2017 | 10 000.00 |
2016 | 10 000.00 |
2017 | 24 372.00 |
2016 | 28 462.00 |
2017 | 3 472 959.00 |
2016 | 4 880 801.00 |
2017 | 3 348 954.00 |
2016 | 3 348 954.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société BARENTS RISK MANAGEMENT- lundi 23 janvier 2012: Immatriculation
Bodacc A publié le 23/01/2012N° RCS : 539860619 - Dénomination : BARENTS RE RISK MANAGEMENT - Adresse : 80 avenue d'Iéna 75116 Paris - Activité : Ingénierie d'assurance et de réassurance. Gestion de captive d'assurance et de réassurance. Toutes prestations d'assurance et de réassurance y compris de courtage, la représentation des sociétés de réassurances. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 10000 EUR - Administration : Gérant : Bruni, Irène.
- dimanche 15 avril 2012: Modification
Bodacc B n°20120074 publié le 15/04/2012Annonce n° 1151 N° RCS : 539860619 - Dénomination : BARENTS RE RISK MANAGEMENT - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 10000 EUR - Administration : Gérant partant : Bruni, Irène, nomination du Gérant : De Gislain De Bontin, Benjamin - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 19 juin 2012: Modification
Bodacc B n°20120116 publié le 19/06/2012Annonce n° 1655 N° RCS : 539860619 - Dénomination : BARENTS RE RISK MANAGEMENT Ingénierie d'assurance et de réassurance. Gestion de captive d'assurance et de réassurance. Toutes prestations d'assurance et de réassurance y compris de courtage, d'agent Plurimandataire, de gestion pour le compte de tiers, de représentation des sociétés de réassurance et toutes autres opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 10000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'activité de l'établissement principal
- mardi 30 octobre 2012: Modification
Bodacc B n°20120210 publié le 30/10/2012Annonce n° 1179 N° RCS : 539860619 - Dénomination : BARENTS RISK MANAGEMENT L'exercice, tant en France qu'à l'étranger, d'activités d'ingénierie d'assurance et de réassurance, D'intermédiation en assurances et en réassurance parmi lesquelles l'exercice d'activités de courtage d'assurance et de réassurance ou de mandataire ; de gestion de captive d'assurance et de réassurance, de gestion pour le compte de tiers, et de représentation des sociétés de réassurance ; le tout directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule, soit avec des tiers, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de commandite, de souscription, d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion, d'alliance, d'association en participation ou de prise ou de dation en location ou en gérance de tous biens ou droits, ou autrement. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 10000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur la dénomination et l'activité de l'établissement principal
- mercredi 27 décembre 2017: Depot des comptes
- mercredi 27 décembre 2017: Depot des comptes
- mercredi 27 décembre 2017: Depot des comptes
- mercredi 27 décembre 2017: Depot des comptes
- mardi 16 octobre 2018: Depot des comptes
- jeudi 18 juin 2020: Modification
Bodacc B n°20200117 publié le 18/06/2020Annonce n° 2833 N° RCS : 539860619 - Dénomination : BARENTS RISK MANAGEMENT - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 10000 EUR - Administration : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Kane, Samba ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Meggouri, Ahmed - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 27 octobre 2020: Modification
Bodacc B n°20200209 publié le 27/10/2020Annonce n° 2237 N° RCS : 539860619 - Dénomination : BARENTS RISK MANAGEMENT - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 10000 EUR - Administration : nomination du Président : Rainon, Fabien ; nomination du Directeur général : Chapron, Stanislas ; modification du Directeur général délégué De Gislain De Bontin, Benjamin ; modification du Directeur général délégué De Gislain De Bontin, Benjamin ; nomination du Membre du comité de direction : Rainon, Fabien ; nomination du Membre du comité de direction : Chapron, Stanislas - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 16 décembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200244 publié le 16/12/2020Annonce n° 476 N° RCS : 539860619 - Dénomination : BARENTS RISK MANAGEMENT - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 250000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société BARENTS RISK MANAGEMENT- mercredi 02 janvier 2013 : Ouvert
80 AV D IENA 75116 PARIS 16
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société BARENTS RISK MANAGEMENT- CALVET JEAN-LUC : 44 BD CHAMPETIER DE RIBES 64000 PAU
- CHEVOLLEAU CHRISTOPHE : 12 RUE PAUL DOUMER 85000 LA ROCHE-SUR-YON
- GERMAIN PASCAL : 24 RUE DES GALETS 17340 CHATELAILLON-PLAGE
- GESBERT MATHIEU : 22 RUE DU MARECHAL FOCH 61700 DOMFRONT-EN-POIRAIE
- JOUYS ANTHONY : 35 RUE DU 8 MAI 1945 59580 EMERCHICOURT
- KROUKOVSKI MARC : 40 RESIDENCE DU MANOIR 76290 SAINT-MARTIN-DU-MANOIR
- PIQUET CLEMENT : 1 RUE DU DOCTEUR LAENNEC 76120 LE GRAND-QUEVILLY
- TRIPONEL MAURICE : 23 RUE DU VAL DU PATRE 68500 ORSCHWIHR
- ANTOINE LECHEVALIER SARL : 27 AV DE LA DIVISION LECLERC 50200 COUTANCES
- INTEGRALSERVICE ASSURANCE : 21 RUE DES VIGNES 57050 LONGEVILLE-LES-METZ
- JB ASSURANCES PLACEMENTS CONSEILS : 12 RUE JEAN D'ESTIENNE D'ORVES 94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
- K. J. CONSEIL & FINANCE : 37 AV JEAN MOULIN 77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE
- LEXANDI CONSULTING : 14 RUE PAUL LAFARGUE 92800 PUTEAUX
- MELLONIA : 20 RUE DU GRAND CHARMONT 25000 BESANCON
- SESAME SOCIETE D ETUDES DES STRATEGIES D ACCES AUX MARCHES EXTERIEURS : 46 RUE DU GAL LECLERC 78380 BOUGIVAL
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société BARENTS RISK MANAGEMENT- ARNULF ARLETTE : 7 RUE FAUSTIN HELIE 75116 PARIS 16
- ARROW INTERNATIONAL : 43 AV LA GRANDE ARMEE 75116 PARIS 16
- CDV PROMOTION : 16 RUE DE BASSANO 75116 PARIS 16
- CINEMATHEQUE INTERNAT DANSE : 17 RUE NICOLO 75116 PARIS 16
- GC & CO INVESTISSEMENT : 5 SQ DE L AVENUE DU BOIS 75116 PARIS 16
- ITALIE FL. : 20 RUE LEONARD DE VINCI 75116 PARIS 16
- LAVENUE : 118 RUE DE LA FAISANDERIE 75116 PARIS 16
- MAILADERO : 146 RUE DE LONGCHAMP 75116 PARIS 16
- NALA COMPAGNY : 59 AV LA GRANDE ARMEE 75116 PARIS 16
- PYRENEES CASCADE : 127 RUE DE LONGCHAMP 75116 PARIS 16
- RESPECTONS LA TERRE T.V : 5 AV ALPHAND 75116 PARIS 16
- S L S : 10 VLA HERRAN 75116 PARIS 16
- TRIANGLE : 55 AV MARCEAU 75116 PARIS 16
- WEBMILK : 58 RUE DES BELLES FEUILLES 75116 PARIS 16
- WILD WILD SEARCH : 47 RUE DE CHAILLOT 75116 PARIS 16
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société BARENTS RISK MANAGEMENTRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives