ETABLISSEMENTS G. SAVARIEAU
Présentation générale de ETABLISSEMENTS G. SAVARIEAU
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société ETABLISSEMENTS G. SAVARIEAU et ses dirigeants.
Immatriculation
La société ETABLISSEMENTS G. SAVARIEAU est situé au L HORBETOUX 85000 LA ROCHE-SUR-YON
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 01 janvier 1964 et qui est immatriculée sous le numéro 547350546 au greffe de LA ROCHE-SUR-YON
Elle emploie avec 20 à 49 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 224 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 45.31Z ( Commerce de gros d'équipements automobiles)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de gros d'équipements automobiles
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 45.31Z (Commerce de gros d'équipements automobiles), les activités sont :
- - le commerce de gros d'accessoires, de pièces détachées et d'équipements divers pour véhicules automobiles
- - le commerce de gros de pneumatiques
Chiffre d’affaire
ETABLISSEMENTS G. SAVARIEAU à réalisé en 2017 un chiffre d'affaire de 7 773 055.00 € pour un résultat de 627 648.00 € grace à 3 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
ETABLISSEMENTS G. SAVARIEAU est du ressort du greffe de LA ROCHE-SUR-YON dont les coordonnées postales sont 55 RUE HOCHE 85017 LA ROCHE SUR YON CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0251376705 aux horaires suivants : 8h30 à 12h/14h à 18h sauf le vendredi 17 h et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-larochesuryon.fr
TVA intracommunautaire
Si ETABLISSEMENTS G. SAVARIEAU est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR51547350546
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à ETABLISSEMENTS G. SAVARIEAU de part son activité de 45.31Z ( Commerce de gros d'équipements automobiles) sont :
- 00573 : Commerces de gros (53.7% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (30.5% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (4.5% des salariés)
- 00054 : Métallurgie Région Parisienne (2.5% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (8.7% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société ETABLISSEMENTS G. SAVARIEAU
- 2009-10-07 : Président de la société : SAVARIEAU Patrick Georges Constant Directeur général : SAVARIEAU Jean-Claude Gabriel Léon Directeur général : SAVARIEAU Daniel Michel Denis Commissaire aux comptes titulaire : PAPIN ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : BERNARD Pascal
- 2017-02-05 : Commissaire aux comptes titulaire : PAPIN ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : BERNARD Pascal ; Président : SOCIETE VENDEENNE DE FINANCEMENT en fonction le 01 Février 2017
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société ETABLISSEMENTS G. SAVARIEAU et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | ETABLISSEMENTS G. SAVARIEAU |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 547350546 00040 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1964-01-01 : mercredi 01 janvier 1964 |
Activité principale de l'unité légale | 45.31Z : Commerce de gros d'équipements automobiles |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles |
Division | Commerce d'équipements automobiles |
Activite | Commerce de gros d'équipements automobiles |
Synonyme | vente en gros d'équipements automobile, grossiste d'équipement automobile, vendeur d'équipement automobile, équipement automobile |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de ETABLISSEMENTS G. SAVARIEAU- CO
2017 | 5 263 503.00 | 4 170 119.00 |
2016 | 1 093 385.00 | 3 839 074.00 |
2017 | 224 000.00 |
2016 | 224 000.00 |
2017 | 639 152.00 |
2016 | 334 309.00 |
2017 | 4 170 119.00 |
2016 | 3 839 074.00 |
2017 | 7 773 055.00 | 7 773 055.00 |
2016 | 5 725 088.00 |
2017 | 627 648.00 |
2016 | 433 548.00 |
2017 | 639 152.00 |
2016 | 334 309.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société ETABLISSEMENTS G. SAVARIEAU- mercredi 07 octobre 2009: Modification
Bodacc B n°20090193 publié le 07/10/2009Annonce n° 1880 N° RCS : 547350546 - Dénomination : ETS G.SAVARIEAU garage électricité automobile distribution pieces detachees réalisation de toutes prestations administratives commerciales techniques et financières gestion de la location par bail ou autrement de tous biens immobiliers appartenant a la société - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 224000.00 EUR - Administration : Président de la société : SAVARIEAU Patrick Georges Constant Directeur général : SAVARIEAU Jean-Claude Gabriel Léon Directeur général : SAVARIEAU Daniel Michel Denis Commissaire aux comptes titulaire : PAPIN ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : BERNARD Pascal - Modification : Changement de commissaire aux comptes
- mercredi 02 novembre 2011: Modification
Bodacc B n°20110213 publié le 02/11/2011Annonce n° 2131 N° RCS : 547350546 - Dénomination : ETS G. SAVARIEAU garage électricité automobile, distribution de pièces détachées, organisme d'inspection pour les Chronotachygraphes numériques et analogiques, organisme agrée pour la maintenance et l'entretien de la climatisation, organisme d'inspection pour les Taximètres, réalisation de toutes prestations administratives, commerciales, techniques ou financières, gestion et location par bail ou autrement de tous biens immobiliers appartenant à la société. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'activité.
- lundi 04 mars 2013: Depot des comptes
- lundi 11 janvier 2016: Depot des comptes
- dimanche 05 février 2017: Modification
Bodacc B n°20170025 publié le 05/02/2017Annonce n° 1404 N° RCS : 547350546 - Dénomination : ETS G. SAVARIEAU - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : PAPIN ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : BERNARD Pascal ; Président : SOCIETE VENDEENNE DE FINANCEMENT en fonction le 01 Février 2017 - Modification : Modification de représentant..
- mercredi 22 août 2018: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société ETABLISSEMENTS G. SAVARIEAU- lundi 31 décembre 2018 : Fermé
165 BD DE L INDUSTRIE 85000 LA ROCHE-SUR-YON - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
POLE DU LANDREAU 85130 CHANVERRIE - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
PARC D'ACTIVITE LA MONGIE 85140 ESSARTS EN BOCAGE - samedi 01 août 2015 : Fermé
LE CHAMP ALBERT 79260 LA CRECHE - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
L HORBETOUX 85000 LA ROCHE-SUR-YON
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société ETABLISSEMENTS G. SAVARIEAU- EYALA SERGE : 25 RUE EDOUARD TIL 94400 VITRY-SUR-SEINE
- ALPITEX : 185 RUE DUGUESCLIN 69003 LYON 3EME
- BIE : 123 RUE HENRI BARBUSSE 93300 AUBERVILLIERS
- EQUIPNEU : RTE NATIONALE 43 62190 LILLERS
- EST ENTREPOT CORGER SA : 16 AV DE LA MALGRANGE 54140 JARVILLE-LA-MALGRANGE
- F.H.P : 7 AV DE LA MARE 95310 SAINT OUEN L'AUMONE
- I.P.P.A.C. : 6 RUE DE LA MARE BLANCHE 77186 NOISIEL
- KAPOPNEUS : 12 ALL MOZART 93270 SEVRAN
- MARIMAX : BERGEVIN 97110 POINTE-À-PITRE
- MULHOUSE AUTOS INDUSTRIES : 46 RUE DE L ILE NAPOLEON 68170 RIXHEIM
- PERALINE SA : 58 RTE DE PLASCASSIER 06130 GRASSE
- PICPUS AUTO : 33 BD DE PICPUS 75012 PARIS 12
- REUNION TYRES : 300 RUE LACOARET 97440 SAINT-ANDRE
- STE PIERBURG AG : 41460 NEUSS
- TONNEINS PNEUS : LD DESIRE 47400 FAUILLET
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société ETABLISSEMENTS G. SAVARIEAU- BRACHET FRANCINE : 48 RUE GASTON RAMON 85000 LA ROCHE-SUR-YON
- DURAND DELPHINE : 36 AV DE LATTRE DE TASSIGNY 85000 LA ROCHE-SUR-YON
- LE GAC XAVIER : 80 BD LEON MARTIN 85000 LA ROCHE-SUR-YON
- PIARD RAPHAEL : 10 RUE GUTENBERG 85000 LA ROCHE-SUR-YON
- BAUDET : 2 RUE MARECHAL FOCH 85000 LA ROCHE-SUR-YON
- DOCTEUR LEFETZ : 2 ALL D'EDEN 85000 LA ROCHE-SUR-YON
- ELLIPSE HOTELS : 184 RUE DU CLAIR BOCAGE 85000 MOUILLERON-LE-CAPTIF
- GAUDIN JEAN-YVES ET MARIANNICK : 84 RUE GUTENBERG 85000 LA ROCHE-SUR-YON
- LA MENUISE : 17 RUE DU MOULIN ROUGE 85000 LA ROCHE-SUR-YON
- MULTI TRANSACTIONS : 35 RUE DE MONTREAL 85000 LA ROCHE-SUR-YON
- POK SANTE : 48 RUE GASTON RAMON 85000 LA ROCHE-SUR-YON
- SAVCERTIF : IMP JEAN MOUILLADE 85000 LA ROCHE-SUR-YON
- SCI FMJE : 1 RUE D ALSACE 85000 LA ROCHE-SUR-YON
- SUD COLLECTIVITES TERRITORIALES SOLIDAIRE 85 : 16 BD LOUIS BLANC 85000 LA ROCHE-SUR-YON
- SYND NAT UNITAIRE INSTIT PROFESSEURS : CITE DES FORGES 85000 LA ROCHE-SUR-YON
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société ETABLISSEMENTS G. SAVARIEAURéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives