SOC IMMOB CONSERVEUR DE FRANCE
Présentation générale de SOC IMMOB CONSERVEUR DE FRANCE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SOC IMMOB CONSERVEUR DE FRANCE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SOC IMMOB CONSERVEUR DE FRANCE est situé au 44 RUE D ALESIA 75014 PARIS 14
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le vendredi 14 mai 2004 et qui est immatriculée sous le numéro 552089575 au greffe de PARIS
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 41 280,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 68.20B ( Location de terrains et d'autres biens immobiliers)
L'activité déclarée au greffe est : Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 68.20B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- - la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
- - la location de fonds de commerce
- - la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- - la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
Chiffre d’affaire
SOC IMMOB CONSERVEUR DE FRANCE à réalisé en 2017 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 152 815.00 € grace à 1 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
SOC IMMOB CONSERVEUR DE FRANCE est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si SOC IMMOB CONSERVEUR DE FRANCE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR42552089575
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SOC IMMOB CONSERVEUR DE FRANCE de part son activité de 68.20B ( Location de terrains et d'autres biens immobiliers) sont :
- 01527 : Immobilier (35.4% des salariés)
- 01043 : Gardiens concierges employés d'immeubles (8% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (5.9% des salariés)
- 02156 : Grands Magasins et magasins Populaires (4.9% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (4% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (2.6% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (2.6% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (2.2% des salariés)
- 01631 : Hôtellerie de plein Air (1.5% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (1.2% des salariés)
- 02021 : Golf (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (30.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- [20] fiduciaire conseils associes,
- chermat, estelle
- deliry, gilles, modification du
- divin, christian
- truelle, vincent,
Les modifications survenues dans l'administration de la société SOC IMMOB CONSERVEUR DE FRANCE
- 2011-12-04 : Commissaire aux comptes titulaire partant : Deliry, Gilles, modification du Commissaire aux comptes titulaire FIDUCIAIRE CONSEILS ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Chermat, Estelle
- 2017-08-04 : Directeur général partant : Truelle, Vincent, nomination du Directeur général : Divin, Christian
Les autres mandats des administrateurs
- chermat, estelle :
- 2018-11-28 : MANGAIA (419935580)
- 2015-01-30 : CORELY (430306126)
- 2013-01-18 : HOTEL SAINT GEORGES LAFAYETTE (305035503)
- deliry, gilles, modification du :
- 2010-11-16 : LMA DEVELOPPEMENT (479549503)
- 2010-07-18 : CENTRE D'ETUDES ET DE CONNAISSANCES SUR L'OPINION PUBLIQUE - CECOP (415278092)
- 2010-04-25 : FINANCIERE BESSE (319890612)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SOC IMMOB CONSERVEUR DE FRANCE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SOC IMMOB CONSERVEUR DE FRANCE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 552089575 00013 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2004-05-14 : vendredi 14 mai 2004 |
Activité principale de l'unité légale | 68.20B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Activités immobilières |
Sous section | Activités immobilières |
Division | Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SOC IMMOB CONSERVEUR DE FRANCE- CO
2017 | 3 443 920.00 | 1 837 327.00 |
2016 | 1 606 593.00 | 1 785 186.00 |
2017 | 41 280.00 |
2016 | 41 280.00 |
2017 | 152 815.00 |
2016 | 118 789.00 |
2017 | 1 837 327.00 |
2016 | 1 785 186.00 |
2017 | 743 807.00 | 109 330.00 |
2016 | 634 477.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SOC IMMOB CONSERVEUR DE FRANCE- mercredi 23 janvier 2008: Depot des comptes
- vendredi 23 janvier 2009: Depot des comptes
- vendredi 05 février 2010: Depot des comptes
- mardi 14 septembre 2010: Depot des comptes
- dimanche 04 décembre 2011: Modification
Bodacc B n°20110234 publié le 04/12/2011Annonce n° 1129 N° RCS : 552089575 - Dénomination : SOCIETE IMMOBILIERE DES CONSERVEURS DE FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 41280 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : Deliry, Gilles, modification du Commissaire aux comptes titulaire FIDUCIAIRE CONSEILS ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Chermat, Estelle - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 26 janvier 2012: Depot des comptes
- lundi 12 novembre 2012: Depot des comptes
- mercredi 04 septembre 2013: Depot des comptes
- samedi 23 août 2014: Depot des comptes
- samedi 21 novembre 2015: Depot des comptes
- lundi 07 novembre 2016: Depot des comptes
- vendredi 04 août 2017: Modification
Bodacc B n°20170148 publié le 04/08/2017Annonce n° 2322 N° RCS : 552089575 - Dénomination : SOCIETE IMMOBILIERE DES CONSERVEURS DE FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 41280 EUR - Administration : Directeur général partant : Truelle, Vincent, nomination du Directeur général : Divin, Christian - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 11 août 2017: Depot des comptes
- mardi 11 décembre 2018: Depot des comptes
- mercredi 17 juillet 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SOC IMMOB CONSERVEUR DE FRANCE- jeudi 31 décembre 2009 : Ouvert
44 RUE D ALESIA 75014 PARIS 14
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SOC IMMOB CONSERVEUR DE FRANCE- CHOCHOIS ALAIN : LD PLAN DU CHAMP 73480 VAL-CENIS
- 2.SCI : 17 RUE DE LA POTERNE 59300 VALENCIENNES
- ALTHEROM : 1 BD MARX DORMOY 26100 ROMANS-SUR-ISERE
- DU CHEMIN DES BRUYERES : 5 CHE DES BRUYERES 79400 EXIREUIL
- FOXY : 84 RUE D ALESIA 75014 PARIS 14
- GFA D OCCITANIE : RTE DE MARSEILLAN 34300 AGDE
- GUESNET -DUTOIT FRERES : 9 RUE SADI CARNOT 59400 CAMBRAI
- LA VIEILLE VIGNE : 1 AV ARTEMIS 44200 NANTES
- MAJAS RESTAURATION : 7 CHE DU ROC FLEURY 13100 AIX-EN-PROVENCE
- SCI AVENIR 2009 : 56 RUE DU DROUILLARD 44620 LA MONTAGNE
- SCI CO Y TOS : 64320 BIZANOS
- SCI DU TERRAIL : 512 CHE PUECH GRANAL 81340 ASSAC
- SCI LA PASCALE : LD CONDIS 82100 LAFITTE
- SCI SMM CAPITOLE : 13 RUE BETEILLE 31500 TOULOUSE
- TANGER MAR : 13 BD DE STRASBOURG 34500 BEZIERS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SOC IMMOB CONSERVEUR DE FRANCE- CHECIL SAHLI : 38 RUE BOULARD 75014 PARIS 14
- CHOUCHENE ANIS : 55 BD JOURDAN 75014 PARIS 14
- PORTE LAURIANE : 17 RUE CAMPAGNE PREMIERE 75014 PARIS 14
- SINGIER GUILLAUME : 97 BD ARAGO 75014 PARIS 14
- VITHAYA JOSEPH : 1 RUE MAURICE BOUCHOR 75014 PARIS 14
- ANDREW ALLIANCE FRANCE SASU : 99 AV DU GENERAL LECLERC 75014 PARIS 14
- ASSO QUARTIER LIBRE XIV : 93 RUE PERNETY 75014 PARIS 14
- ASSOCIATION PIERRES : 25 RUE MECHAIN 75014 PARIS 14
- INITALE : 1 VLA D ORLEANS 75014 PARIS 14
- JP. GAUTHIER CONSEIL : 97 BD ARAGO 75014 PARIS 14
- MAKLY : 9 RUE ERNEST CRESSON 75014 PARIS 14
- MSH INVEST : 5 RUE MAURICE ROUVIER 75014 PARIS 14
- NOIR VIF : 9 RUE MORERE 75014 PARIS 14
- SCI ESCALIERS DE CHARTRES : 126 BD DU MONTPARNASSE 75014 PARIS 14
- TASMANIE : 3 RUE D ALEMBERT 75014 PARIS 14
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SOC IMMOB CONSERVEUR DE FRANCERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives