SEBILLON
Présentation générale de SEBILLON
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SEBILLON et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SEBILLON est situé au 20 AV CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le lundi 01 janvier 1900 et qui est immatriculée sous le numéro 552103319 au greffe de NANTERRE
Elle emploie avec 20 à 49 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 38 646,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 56.10A ( Restauration traditionnelle)
L'activité déclarée au greffe est : Restauration traditionnelle
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 56.10A (Restauration traditionnelle), les activités sont :
- - l'activité de restauration avec un service à la table
Chiffre d’affaire
SEBILLON à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de -182 931.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
SEBILLON est du ressort du greffe de NANTERRE dont les coordonnées postales sont 4 RUE PABLO NERUDA 92020 NANTERRE CEDEX
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : Sur RDV, Lundi au Vendredi, 9h-12h30-13h30-16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr
TVA intracommunautaire
Si SEBILLON est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR49552103319
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SEBILLON de part son activité de 56.10A ( Restauration traditionnelle) sont :
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (94.5% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1% des salariés)
- 02060 : Cafétérias (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société SEBILLON
- 2012-07-22 : Commissaire aux comptes titulaire : POMMIER Gerard modification le 12 Novembre 2003 Directeur général : JOULIE GERARD DENIS GUY modification le 22 Janvier 2004 Commissaire aux comptes suppléant : BUGEAUD-POMMIER & ASSOCIES en fonction le 28 Septembre 2006 Président : JOULIE Alexandre en fonction le 13 Juillet 2012
- 2016-06-05 : Commissaire aux comptes titulaire : POMMIER Gerard modification le 12 Novembre 2003 Commissaire aux comptes suppléant : BUGEAUD-POMMIER & ASSOCIES en fonction le 28 Septembre 2006 Président : FINANCIERE GERARD JOULIE en fonction le 01 Juin 2016
- 2018-07-04 : Président : FINANCIERE GERARD JOULIE en fonction le 01 Juin 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : SAS GERARD POMMIER en fonction le 02 Juillet 2018
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SEBILLON et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SEBILLON |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 552103319 00018 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1900-01-01 : lundi 01 janvier 1900 |
Activité principale de l'unité légale | 56.10A : Restauration traditionnelle |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Hébergement et restauration |
Sous section | Restauration |
Division | Restaurants et services de restauration mobile |
Activite | Restauration traditionnelle |
Synonyme | restaurant, resto |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SEBILLON- CO
2020 | 989 808.00 | 452 616.00 |
2019 | 537 191.00 | 632 110.00 |
2020 | 38 646.00 |
2019 | 38 646.00 |
2020 | -182 931.00 |
2019 | 11 873.00 |
2020 | 452 616.00 |
2019 | 632 110.00 |
2020 | 344 209.00 | |
2019 | 342 962.00 | 1 247.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SEBILLON- mardi 05 août 2008: Depot des comptes
- lundi 24 août 2009: Depot des comptes
- samedi 04 septembre 2010: Depot des comptes
- mardi 06 septembre 2011: Depot des comptes
- dimanche 22 juillet 2012: Modification
Bodacc B n°20120140 publié le 22/07/2012Annonce n° 1286 N° RCS : 552103319 - Dénomination : SEBILLON - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : POMMIER Gerard modification le 12 Novembre 2003 Directeur général : JOULIE GERARD DENIS GUY modification le 22 Janvier 2004 Commissaire aux comptes suppléant : BUGEAUD-POMMIER & ASSOCIES en fonction le 28 Septembre 2006 Président : JOULIE Alexandre en fonction le 13 Juillet 2012 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 14 août 2012: Depot des comptes
- jeudi 25 juillet 2013: Depot des comptes
- jeudi 31 octobre 2013: Depot des comptes
- vendredi 10 octobre 2014: Depot des comptes
- vendredi 24 juillet 2015: Depot des comptes
- dimanche 05 juin 2016: Modification
Bodacc B n°20160110 publié le 05/06/2016Annonce n° 1741 N° RCS : 552103319 - Dénomination : SEBILLON - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : POMMIER Gerard modification le 12 Novembre 2003 Commissaire aux comptes suppléant : BUGEAUD-POMMIER & ASSOCIES en fonction le 28 Septembre 2006 Président : FINANCIERE GERARD JOULIE en fonction le 01 Juin 2016 - Modification : Modification de représentant..
- vendredi 21 avril 2017: Depot des comptes
- samedi 22 juillet 2017: Depot des comptes
- mercredi 04 juillet 2018: Modification
Bodacc B n°20180126 publié le 04/07/2018Annonce n° 3288 N° RCS : 552103319 - Dénomination : SEBILLON - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : FINANCIERE GERARD JOULIE en fonction le 01 Juin 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : SAS GERARD POMMIER en fonction le 02 Juillet 2018 - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 30 juin 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SEBILLON- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
20 AV CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SEBILLON- NAVIER JEAN : 27 RUE LAMBERT 75018 PARIS 18
- ALTHICA : RUE EUGENE FREYSSINET 97122 BAIE-MAHAULT
- BAHNASS : PROM DU 7 EME ART 77200 TORCY
- CHILI SUSHI : 100 AV MICHELET 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
- EDOUARD - LOPANDIA : 54 BD DE CLICHY 75018 PARIS 18
- ELICAT : 110 BD DE CHAMPIGNY 94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
- FOLGARISH : RUE PRINCIPALE 32460 LE HOUGA
- HOTEL ROBERT : 2 RUE DE L HOTEL DE VILLE 63620 GIAT
- L.P : 15 PL DU MARECHAL FOCH 62500 SAINT-OMER
- LE COMPTOIR DES SARRASINS : 3 RUE DU CASTELAS 30760 AIGUEZE
- LE LANDECK : 8 RUE DE L'EGLISE 67670 WITTERSHEIM
- RESTAURANT DE LA GARE : 43 RUE DE LA GARE 67250 HOFFEN
- SARL LONDON TAVERN : 28 AV LOUIS LAJARRIGE 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
- SNC JBV RESTAURANT LE PANORAMIC : 1225 RTE DE CARROS 06510 GATTIERES
- VILLA EVA : 5 BD VICTOR 75015 PARIS 15
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SEBILLON- ATTALI REMI : 11 RUE DES DAMES AUGUSTINES 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- EL HOUSSEINI LAYA : 63 RUE DE VILLIERS 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- LARRERA DE MOREL FABRICE : 3 RUE VICTOR DAIX 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- REY HUGO : 94 BD MAURICE BARRES 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- VEZINHET CHRISTOPHE : 2 RUE ANCELLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- AGOROS IMMOBILIER PRIVE : 20 RUE LOUIS PHILIPPE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- BNB CONSULTING : 27 RUE EDMOND BLOUD 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- CLMCONSEIL : 31 BD DE LA SAUSSAYE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- GAMPEL INVEST : 8 RUE ERNEST DELOISON 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- JRS INTERNATIONAL : 135 BD BINEAU 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- KARKASSE : 18 RUE DES HUISSIERS 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- LA DIVE HOLDING : 16 RUE D ORLEANS 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- OLIVIER LANTELME SOCIETE : 6 RUE DE LONGPONT 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- PEEKABOO : 7 RUE WINDSOR 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- SCI LALO : 46 RUE PERRONET 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SEBILLONRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives