COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE PERPIGNAN
Présentation générale de COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE PERPIGNAN
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE PERPIGNAN et ses dirigeants.
Immatriculation
La société COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE PERPIGNAN est situé au 20 RUE LE PELETIER 75009 PARIS 9
C'est une grande entreprise qui a été crée le mercredi 29 juin 1983 et qui est immatriculée sous le numéro 552143984 au greffe de PARIS
Elle emploie un nombre non défini de salarié
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SA à conseil d'administration (s.a.i.) au capital de 85 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 49.31Z ( Transports urbains et suburbains de voyageurs)
L'activité déclarée au greffe est : Transports urbains et suburbains de voyageurs
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 49.31Z (Transports urbains et suburbains de voyageurs), les activités sont :
- - le transport par voie terrestre de passagers par des systèmes de transport urbain et suburbain utilisant divers modes de transport, tels que bus, chemins de fer, tramway, trolley-bus, métro souterrain ou aérien, etc.
Mais exclus
- - le transport interurbain de passagers par chemin de fer (cf49.10Z)
Chiffre d’affaire
COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE PERPIGNAN à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de -193.00 € grace à 0 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE PERPIGNAN est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE PERPIGNAN est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR18552143984
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE PERPIGNAN de part son activité de 49.31Z ( Transports urbains et suburbains de voyageurs) sont :
- 01424 : Transports publics urbains de voyageurs (50.3% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (2% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (47.7% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- archambault, jean michel,
- colin, emmanuel
- colin, emmanuel, nomination de l'
- dekokere, alain, nomination de l'
- garrigues, jean-remy,
- glon,
- glon,
- maes, gregroire,
- masson, philippe andré
- masson, philippe andré, nomination de l'
- meunier, patricia
- meunier, patricia,
- senigout, laurent,
- senigout, laurent.
- wolff, julien
- wolff, lucile, nomination de l'
Les modifications survenues dans l'administration de la société COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE PERPIGNAN
- 2009-02-28 : Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Maes, Gregroire, nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Senigout, Laurent.
- 2009-10-16 : modification du Commissaire aux comptes titulaire FIDINTER, Commissaire aux comptes titulaire partant : PIERRE HENRI SCACCHI & ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : COREVISE
- 2011-01-12 : Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Senigout, Laurent, nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Meunier, Patricia
- 2011-01-12 : Administrateur partant : Dekokere, Alain, nomination de l'Administrateur : Glon, nom d'usage : Murry, Isabelle, nomination de l'Administrateur : Colin, Emmanuel
- 2012-10-03 : Administrateur partant : Garrigues, Jean-Remy, Administrateur partant : Colin, Emmanuel, nomination de l'Administrateur : Masson, Philippe André
- 2017-03-03 : Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Meunier, Patricia, nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Archambault, Jean Michel, Administrateur partant : Glon, nom d'usage : Murry, Isabelle, Administrateur partant : Masson, Philippe André, nomination de l'Administrateur : Wolff, Lucile, nomination de l'Administrateur : Wolff, Julien
- 2020-03-17 : Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Archambault, Jean Michel ; modification du Liquidateur Wolff, Lucile ; Administrateur partant : Wolff, Julien ; Commissaire aux comptes titulaire partant : FIDINTER ; Commissaire aux comptes suppléant partant : COREVISE
Les autres mandats des administrateurs
- meunier, patricia :
- 2011-12-28 : KEOLIS (552111809)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE PERPIGNAN et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE PERPIGNAN |
Sigle de l'unité légale | CTP |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 552143984 00086 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5599 SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
Date de création de l'unité légale | 1983-06-29 : mercredi 29 juin 1983 |
Activité principale de l'unité légale | 49.31Z : Transports urbains et suburbains de voyageurs |
État administratif de l'unité légale | C : Cessée |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE grande entreprise |
Activité | |
Section | Transports et entreposage |
Sous section | Transports terrestres et transport par conduites |
Division | Autres transports terrestres de voyageurs |
Activite | Transports urbains et suburbains de voyageurs |
Synonyme | bus, chemin de fer, tramway, trolleybus, métro, funiculaire, société de transport |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE PERPIGNAN- CO
2018 | 189 358.00 | 189 358.00 |
2017 | 85 096.00 |
2018 | 85 000.00 |
2017 | 85 000.00 |
2018 | 88 272.00 |
2017 | -5 057.00 |
2018 | 189 358.00 |
2017 | 85 096.00 |
2018 | -193.00 |
2017 | -4 702.00 |
2018 | 88 272.00 |
2017 | -5 057.00 |
2018 | 24 881.00 |
2017 | 24 881.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE PERPIGNAN- vendredi 26 septembre 2008: Depot des comptes
- samedi 28 février 2009: Modification
Bodacc B n°20090041 publié le 28/02/2009Annonce n° 5018 N° RCS : 552143984 - Dénomination : COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE PERPIGNAN - forme juridique : Société anonyme - capital : 85000 EUR - Administration : Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Maes, Gregroire, nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Senigout, Laurent. - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 16 octobre 2009: Modification
Bodacc B n°20090200 publié le 16/10/2009Annonce n° 1116 N° RCS : 552143984 - Dénomination : COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE PERPIGNAN - forme juridique : Société anonyme - capital : 85000 EUR - Administration : modification du Commissaire aux comptes titulaire FIDINTER, Commissaire aux comptes titulaire partant : PIERRE HENRI SCACCHI & ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : COREVISE - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 14 janvier 2010: Depot des comptes
- lundi 18 octobre 2010: Depot des comptes
- mercredi 12 janvier 2011: Modification
Bodacc B n°20110008 publié le 12/01/2011Annonce n° 3085 N° RCS : 552143984 - Dénomination : COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE PERPIGNAN - forme juridique : Société anonyme - capital : 85000 EUR - Administration : Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Senigout, Laurent, nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Meunier, Patricia - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 12 janvier 2011: Modification
Bodacc B n°20110008 publié le 12/01/2011Annonce n° 3086 N° RCS : 552143984 - Dénomination : COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE PERPIGNAN - forme juridique : Société anonyme - capital : 85000 EUR - Administration : Administrateur partant : Dekokere, Alain, nomination de l'Administrateur : Glon, nom d'usage : Murry, Isabelle, nomination de l'Administrateur : Colin, Emmanuel - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 20 septembre 2011: Depot des comptes
- samedi 15 septembre 2012: Depot des comptes
- mercredi 03 octobre 2012: Modification
Bodacc B n°20120191 publié le 03/10/2012Annonce n° 1456 N° RCS : 552143984 - Dénomination : COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE PERPIGNAN - forme juridique : Société anonyme - capital : 85000 EUR - Administration : Administrateur partant : Garrigues, Jean-Remy, Administrateur partant : Colin, Emmanuel, nomination de l'Administrateur : Masson, Philippe André - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 21 octobre 2013: Depot des comptes
- mardi 19 août 2014: Modification
Bodacc B n°20140157 publié le 19/08/2014Annonce n° 734 N° RCS : 552143984 - Dénomination : COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE PERPIGNAN - forme juridique : Société anonyme - capital : 85000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
- lundi 22 septembre 2014: Depot des comptes
- vendredi 30 octobre 2015: Depot des comptes
- mardi 13 décembre 2016: Depot des comptes
- vendredi 03 mars 2017: Modification
Bodacc B n°20170044 publié le 03/03/2017Annonce n° 2255 N° RCS : 552143984 - Dénomination : COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE PERPIGNAN - forme juridique : Société anonyme - capital : 85000 EUR - Administration : Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Meunier, Patricia, nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Archambault, Jean Michel, Administrateur partant : Glon, nom d'usage : Murry, Isabelle, Administrateur partant : Masson, Philippe André, nomination de l'Administrateur : Wolff, Lucile, nomination de l'Administrateur : Wolff, Julien - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 06 septembre 2017: Depot des comptes
- jeudi 02 août 2018: Depot des comptes
- mercredi 23 octobre 2019: Depot des comptes
- mardi 17 mars 2020: Modification
Bodacc B n°20200054 publié le 17/03/2020Annonce n° 3318 N° RCS : 552143984 - Dénomination : COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE PERPIGNAN - forme juridique : Société anonyme - capital : 85000 EUR - Administration : Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Archambault, Jean Michel ; modification du Liquidateur Wolff, Lucile ; Administrateur partant : Wolff, Julien ; Commissaire aux comptes titulaire partant : FIDINTER ; Commissaire aux comptes suppléant partant : COREVISE - Modification : Dissolution de la société
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE PERPIGNAN- jeudi 07 mai 1998 : Fermé
33 PL DES COROLLES 92400 COURBEVOIE - mardi 29 juin 2004 : Fermé
150 CHE DE LA POUDRIERE 66000 PERPIGNAN - mardi 29 juin 2004 : Fermé
55 AV DE COLMAR 92500 RUEIL-MALMAISON - mercredi 01 novembre 2000 : Fermé
3 BD SAINT ASSISCLE 66000 PERPIGNAN - vendredi 27 décembre 2013 : Fermé
9 RUE DE CAUMARTIN 75009 PARIS 9 - mardi 03 mars 2020 : Fermé
20 RUE LE PELETIER 75009 PARIS 9
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE PERPIGNAN- HADJ ABOUDA BILEL : 16 RUE RASPAIL 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
- KRASTEV VENTSISLAV : 6 AV ANATOLE FRANCE 94600 CHOISY-LE-ROI
- LODI BERNARD : PALMISTE 97232 LE LAMENTIN
- ACE MOTO TRANSPORT SERVICES : 14 RUE CHARLES-V 75004 PARIS 4
- AL TAXI : 47 RUE DES PETITS PRES 77410 VILLEVAUDE
- C.M.T. - COMPAGNIE MORTUACIENNE DE TRANSPORT : PARC D'ACTIVITES DES DOLINES 25500 LE BELIEU
- H TAXI : 12 PL DE LA LIBERATION 69130 ECULLY
- JK PRESTIGE : 111 AV VICTOR HUGO 75116 PARIS 16
- JM SERVICES : 8 RTE DE BOUSSY ST ANTOINE 91480 QUINCY-SOUS-SENART
- KEOLIS RENNES : RUE JEAN MARIE HUCHET 35000 RENNES
- LINEE LECCO S.P.A. : PIAZZA BIONE 15
- OK TRANSPORT : 68 RUE ARISTIDE BRIAND 78130 LES MUREAUX
- ONE TWO GO TRANSPORT : 10 RUE DU TISSERAND 93420 VILLEPINTE
- REGIE TRANSPORTS ST PAUL EN JAREZ : MAIRIE 42740 SAINT-PAUL-EN-JAREZ
- TRANSPORT DJB : 2 RUE DE ROCHEFORT 95100 ARGENTEUIL
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE PERPIGNAN- MAURE HUGUETTE : 11 RUE MANSART 75009 PARIS 9
- MONNE MAXIME : 7 RUE DE MAUBEUGE 75009 PARIS 9
- PICARD REBECCA : 75 RUE SAINT LAZARE 75009 PARIS 9
- DLSM : 15 RUE TAITBOUT 75009 PARIS 9
- EDITIONS SPORTIVES ET CULTURELLES : 62 RUE SAINT LAZARE 75009 PARIS 9
- GROUPE QUINTESENS PARIS EST : 33 RUE JOUBERT 75009 PARIS 9
- JDE : 51 RUE ST GEORGES 75009 PARIS 9
- JRDB INVESTISSEMENTS : 42 RUE DE LA CHAUSSEE D ANTIN 75009 PARIS 9
- QUARANTE SIX : 46 RUE DE PROVENCE 75009 PARIS 9
- SC PRASLIN LES TROLLES : 41 RUE CONDORCET 75009 PARIS 9
- SCI BRANCAS : 4 AV DU COQ 75009 PARIS 9
- SCI L.MAC ALLURE : 66 RUE DE LA ROCHEFOUCAULD 75009 PARIS 9
- SCI MANENS : 1 RUE DE MAUBEUGE 75009 PARIS 9
- SELAS CASSUTO : 21 RUE DROUOT 75009 PARIS 9
- WATRIGANT & ASSOCIES : 1 RUE ROSSINI 75009 PARIS 9
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE PERPIGNANRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives