SOC OBREY
Présentation générale de SOC OBREY
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SOC OBREY et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SOC OBREY est situé au 24 RUE ERLANGER 75016 PARIS 16
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le samedi 01 janvier 1955 et qui est immatriculée sous le numéro 552589129 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 1 ou 2 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SA à conseil d'administration (s.a.i.) au capital de 152 449,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 47.77Z ( Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 47.77Z (Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé), les activités sont :
Chiffre d’affaire
SOC OBREY à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 119 841.00 € pour un résultat de -392 681.00 € grace à 0 établissement(s) et avec 1 ou 2 salariés
Greffe
SOC OBREY est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si SOC OBREY est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR54552589129
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SOC OBREY de part son activité de 47.77Z ( Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé) sont :
- 01487 : Commerce de détail de l'horlogerie bijouterie (71.7% des salariés)
- 00567 : Bijouterie joaillerie orfèvrerie (16.8% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (2.4% des salariés)
- 01607 : Industries des jeux jouets et connexes (2.3% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (6.8% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- degli esposti et associes,
- degli esposti, jean-francois,
- oury, bertrand,
- pinot, agnes
Les modifications survenues dans l'administration de la société SOC OBREY
- 2011-08-31 : Commissaire aux comptes titulaire partant : Degli Esposti, Jean-Francois, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Oury, Bertrand, Commissaire aux comptes suppléant partant : DEGLI ESPOSTI ET ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Pinot, Agnes
- 2021-02-14 : modification du Président Obrey, Patrick ; Administrateur partant : Luccioni, Jean-Jacques ; Administrateur partant : Devoise, Olivier ; Commissaire aux comptes titulaire partant : Oury, Bertrand ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Pinot, Agnes
Les autres mandats des administrateurs
- oury, bertrand, :
- 2016-06-12 : BANQUE COMMERCIALE DU MARCHE NORD EUROPE en abrégé B C M N E (403371750)
- 2012-10-18 : HOTEL DE NORMANDIE (572064384)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SOC OBREY et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SOC OBREY |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 552589129 00030 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5599 SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
Date de création de l'unité légale | 1955-01-01 : samedi 01 janvier 1955 |
Activité principale de l'unité légale | 47.77Z : Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 01 avec 1 ou 2 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Autres commerces de détail en magasin spécialisé |
Activite | Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé |
Synonyme | horloger, bijoutier, horlogerie, bijouterie |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SOC OBREY- CO
2019 | 1 412 452.00 | 1 075 553.00 |
2018 | 336 899.00 | 853 172.00 |
2019 | 152 449.00 |
2018 | 152 449.00 |
2019 | 277 600.00 |
2018 | -101 765.00 |
2019 | 1 075 553.00 |
2018 | 853 172.00 |
2019 | 119 841.00 | 119 841.00 |
2018 | 218 870.00 |
2019 | -392 681.00 |
2018 | -102 065.00 |
2019 | 277 600.00 |
2018 | -101 765.00 |
2019 | 30 799.00 |
2018 | 30 799.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SOC OBREY- lundi 12 janvier 2009: Depot des comptes
- jeudi 10 septembre 2009: Depot des comptes
- lundi 07 mars 2011: Depot des comptes
- lundi 22 août 2011: Depot des comptes
- mercredi 31 août 2011: Modification
Bodacc B n°20110168 publié le 31/08/2011Annonce n° 1462 N° RCS : 552589129 - Dénomination : OBREY - forme juridique : Société anonyme - capital : 152449.02 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : Degli Esposti, Jean-Francois, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Oury, Bertrand, Commissaire aux comptes suppléant partant : DEGLI ESPOSTI ET ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Pinot, Agnes - Modification : modification survenue sur l'adresse de l'établissement et l'administration
- lundi 20 août 2012: Depot des comptes
- lundi 26 août 2013: Depot des comptes
- mardi 05 août 2014: Depot des comptes
- jeudi 27 août 2015: Depot des comptes
- mercredi 24 août 2016: Depot des comptes
- vendredi 11 août 2017: Depot des comptes
- dimanche 24 mars 2019: Depot des comptes
- dimanche 21 juillet 2019: Depot des comptes
- dimanche 09 février 2020: Modification
Bodacc B n°20200028 publié le 09/02/2020Annonce n° 944 N° RCS : 552589129 - Dénomination : OBREY - forme juridique : Société anonyme - capital : 152449.02 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège et cessation d'activité
- mardi 01 septembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200169 publié le 01/09/2020Annonce n° 1399 N° RCS : 552589129 - Dénomination : OBREY - forme juridique : Société anonyme - capital : 97323.46 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (diminution)
- dimanche 14 février 2021: Modification
Bodacc B n°20210031 publié le 14/02/2021Annonce n° 1906 N° RCS : 552589129 - Dénomination : OBREY - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 97323.46 EUR - Administration : modification du Président Obrey, Patrick ; Administrateur partant : Luccioni, Jean-Jacques ; Administrateur partant : Devoise, Olivier ; Commissaire aux comptes titulaire partant : Oury, Bertrand ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Pinot, Agnes - Modification : modification survenue sur la forme juridique et l'administration
- vendredi 19 février 2021: Modification
Bodacc B n°20210035 publié le 19/02/2021Annonce n° 1792 N° RCS : 552589129 - Dénomination : OBREY Vente d'articles d'horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie par touts moyens électroniques et d'annonces. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 97323.46 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur la prise d'activité, l'activité de l'établissement principal, l'adresse de l'établissement et la date de début d'activité
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SOC OBREY- mercredi 01 janvier 2020 : Fermé
13 RUE TRONCHET 75008 PARIS 8 - mercredi 01 janvier 2020 : Fermé
15 RUE TRONCHET 75008 PARIS 8 - mercredi 01 janvier 2020 : Fermé
24 RUE ERLANGER 75016 PARIS 16
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SOC OBREY- ABDOULHOUSSEN SAGIR : 281 CHE MENCIOL 97440 SAINT-ANDRE
- CHATAIGNIER JEAN : 50 IMP LES PIERRAILLES 16730 FLEAC
- ART ET OR : 200 RUE JEAN JAURES 11210 PORT-LA-NOUVELLE
- BIJOUTERIE ARTISANALE : 10 RUE DE FRANCE 77300 FONTAINEBLEAU
- BIJOUX MODE ACCESSOIRES : 2 RTE DE CERNAY 51100 REIMS
- CHOUSHU : 23 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU 75001 PARIS 1
- CRISTAL-LINE : 116 RUE EDOUARD VAILLANT 95870 BEZONS
- HOUVENAGEL : 37 PL DE LA REPUBLIQUE 59140 DUNKERQUE
- LE PERIDOT : 6 AV DE LA CAPELETTE 47550 BOE
- OTALONS.COM : 12 RUE AMPERE 91430 IGNY
- SARL NORD EST : 57 RUE DE BETHUNE 59800 LILLE
- SAS PONSIN : 20 RUE DE LA REPUBLIQUE 32600 L'ISLE-JOURDAIN
- SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS ISNARD : 48 AV MAL FOCH 13004 MARSEILLE 4
- TURQUOISE OR : LA PETITE VIGNETTE 44850 LE CELLIER
- URRESKOA : CENTRE COMMERCIAL BAB 2 64600 ANGLET
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SOC OBREY- AUCLAIR ERIC : 138 BD EXELMANS 75016 PARIS 16
- CHEMOUNY VINCENT MATHIEU : 2 SQ DE LA BRESSE 75016 PARIS 16
- KACED ALI : 5 SQ DE LA BRESSE 75016 PARIS 16
- SCHRUMPF ODILE : 67 BD EXELMANS 75016 PARIS 16
- ABCDIGITAL : 7 RUE RENE BAZIN 75016 PARIS 16
- CENTAURI CAPITAL : 9 RUE BEETHOVEN 75016 PARIS 16
- CENTRE ETUDES ET FORMATION SUR ACCOMPAGNEMENT MALADES AGES : 11 RUE CHARDON LAGACHE 75016 PARIS 16
- LAVAGE N° 1 : 114 RUE MICHEL ANGE 75016 PARIS 16
- LCC 47 BOULEVARD SUCHET : 47 BD SUCHET 75016 PARIS 16
- MACASAR CORPORATE : 26 RUE GEORGE SAND 75016 PARIS 16
- MEDDEB INVEST SARL : 17 RUE MIRABEAU 75016 PARIS 16
- SCI DES VIGNES : 22 RUE DES VIGNES 75016 PARIS 16
- SCI LORMAG : 33 RUE DE BOULAINVILLIERS 75016 PARIS 16
- SYNDIC COPRO DU 23 AV DE VERSAILLES : 23 AV DE VERSAILLES 75016 PARIS 16
- YC INVEST : 8 RUE GUY DE MAUPASSANT 75016 PARIS 16
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SOC OBREYRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives