ASCENSEURS SOULIER
Présentation générale de ASCENSEURS SOULIER
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société ASCENSEURS SOULIER et ses dirigeants.
Immatriculation
La société ASCENSEURS SOULIER est situé au 30 AV ROGER HENNEQUIN 78190 TRAPPES
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le jeudi 01 janvier 1976 et qui est immatriculée sous le numéro 562023978 au greffe de PONTOISE
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société en nom collectif au capital de 1 057 335,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 68.20B ( Location de terrains et d'autres biens immobiliers)
L'activité déclarée au greffe est : Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 68.20B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- - la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
- - la location de fonds de commerce
- - la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- - la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
Chiffre d’affaire
ASCENSEURS SOULIER à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 95 896.00 € pour un résultat de 4 620 448.00 € grace à 1 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
ASCENSEURS SOULIER est du ressort du greffe de PONTOISE dont les coordonnées postales sont 3 RUE VICTOR HUGO 95300 PONTOISE
Le greffe peut être appelé au 0134254760 aux horaires suivants : 09H00-12H00 / 14H00-16H00
Borne de délivrance de KBIS disponible de 8h30 à 18h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-pontoise.fr
TVA intracommunautaire
Si ASCENSEURS SOULIER est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR01562023978
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à ASCENSEURS SOULIER de part son activité de 68.20B ( Location de terrains et d'autres biens immobiliers) sont :
- 01527 : Immobilier (35.4% des salariés)
- 01043 : Gardiens concierges employés d'immeubles (8% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (5.9% des salariés)
- 02156 : Grands Magasins et magasins Populaires (4.9% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (4% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (2.6% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (2.6% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (2.2% des salariés)
- 01631 : Hôtellerie de plein Air (1.5% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (1.2% des salariés)
- 02021 : Golf (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (30.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société ASCENSEURS SOULIER
- 2008-08-01 : Associé : KONE DEVELOPPEMENT en fonction le 09 Octobre 2000Associé : SOCIETE FRANCAISE DES ASCENSEURS KONE en fonction le 09 Octobre 2000. Gérant : GUTTON Nicolas en fonction le 23 Juillet 2008.
- 2012-02-14 : Associé : KONE DEVELOPPEMENT en fonction le 09 Octobre 2000 Associé : SOCIETE FRANCAISE DES ASCENSEURS KONE en fonction le 09 Octobre 2000 Gérant non associé : LIAUTAUD Pierre en fonction le 06 Février 2012
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société ASCENSEURS SOULIER et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | ASCENSEURS SOULIER |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 562023978 00041 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5202 Société en nom collectif |
Date de création de l'unité légale | 1976-01-01 : jeudi 01 janvier 1976 |
Activité principale de l'unité légale | 68.20B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Activités immobilières |
Sous section | Activités immobilières |
Division | Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de ASCENSEURS SOULIER- CO
2019 | 16 033 176.00 | 6 421 039.00 |
2018 | 9 612 137.00 | 6 438 682.00 |
2019 | 1 057 335.00 |
2018 | 1 057 335.00 |
2019 | 4 620 448.00 |
2018 | 4 582 218.00 |
2019 | 6 421 039.00 |
2018 | 6 438 682.00 |
2019 | 95 896.00 | 95 896.00 |
2018 | 71 922.00 |
2019 | 4 620 448.00 |
2018 | 4 582 218.00 |
2019 | 4 620 448.00 |
2018 | 4 582 218.00 |
2019 | 7 616.00 |
2018 | 7 616.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société ASCENSEURS SOULIER- vendredi 01 août 2008: Modification
Bodacc B n°20080135 publié le 01/08/2008Annonce n° 2410 N° RCS : 562023978 - Dénomination : ASCENSEURS SOULIER - forme juridique : Société en nom collectif - capital : - Administration : Associé : KONE DEVELOPPEMENT en fonction le 09 Octobre 2000Associé : SOCIETE FRANCAISE DES ASCENSEURS KONE en fonction le 09 Octobre 2000. Gérant : GUTTON Nicolas en fonction le 23 Juillet 2008. - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 01 octobre 2008: Depot des comptes
- lundi 24 août 2009: Depot des comptes
- jeudi 16 septembre 2010: Depot des comptes
- vendredi 19 août 2011: Depot des comptes
- mardi 14 février 2012: Modification
Bodacc B n°20120031 publié le 14/02/2012Annonce n° 2291 N° RCS : 562023978 - Dénomination : ASCENSEURS SOULIER - forme juridique : Société en nom collectif - capital : - Administration : Associé : KONE DEVELOPPEMENT en fonction le 09 Octobre 2000 Associé : SOCIETE FRANCAISE DES ASCENSEURS KONE en fonction le 09 Octobre 2000 Gérant non associé : LIAUTAUD Pierre en fonction le 06 Février 2012 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 09 juillet 2012: Depot des comptes
- dimanche 18 août 2013: Depot des comptes
- samedi 05 juillet 2014: Depot des comptes
- samedi 27 juin 2015: Depot des comptes
- mercredi 29 juin 2016: Depot des comptes
- vendredi 07 juillet 2017: Depot des comptes
- mardi 24 juillet 2018: Depot des comptes
- mardi 16 juillet 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société ASCENSEURS SOULIER- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
30 AV ROGER HENNEQUIN 78190 TRAPPES - vendredi 25 décembre 1992 : Fermé
73 RUE MARIUS BERLIET 69008 LYON 8EME
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société ASCENSEURS SOULIER- LACOUTURE PHILIPPE : PL FRANCOIS ARAGO 66000 PERPIGNAN
- PEYRAUD STEPHANE : ROUTE DE BEYSSAC 19390 SAINT-AUGUSTIN
- ARTHYKA : C/0 M.CHAPPE DAVID QUA. LA 97223 DIAMANT
- BODY FORM PERE ET FILS 2017 DE VILLENEUVE-SAINT-GERMAIN : 4 AV SALVADOR ALLENDE 02200 VILLENEUVE-SAINT-GERMAIN
- CABINET MEUNIER : MANOIR DE BOUVRY 27930 GAUCIEL
- CHEVET 53 : 9 RTE DE SAINT EUGENE 44600 SAINT-NAZAIRE
- GFA 2 B : 10 RUE DE LA FONTAINE 57590 ABONCOURT-SUR-SEILLE
- LES PERVENCHES : 296 BD ROMAIN ROLLAND 13009 MARSEILLE 9
- RIVA BELLA : LA SAUSSAIE 72130 SAINT-LEONARD-DES-BOIS
- SCI DU MOULIN MEUDON LA FORET : 71 RUE DE PROVENCE 75009 PARIS 9
- SCI LA BUFFONNERIE : 7 RUE BUFFON 21140 SEMUR-EN-AUXOIS
- SCI LOUISADE B : 11 RUE FROISSART 59000 LILLE
- SCI LUSA : 9 RUE ALPHONSE TERRASSON 43000 LE PUY-EN-VELAY
- SCI MIMIZAN LE FORESTIER : 3 RUE DE LA BASTIDE 65360 SAINT-MARTIN
- WILPENA : 20 RUE DE POUILLON 40230 TOSSE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société ASCENSEURS SOULIER- FLORVIL CASIMIR : 6 PL LIEUTENANT COL BELTRAME 78190 TRAPPES
- MARTINS LOUIS PHILIPPE : 36 ALL DES YVELINES 78190 TRAPPES
- MELLITI WALID : 12 RUE VICTORIEN SARDOU 78190 TRAPPES
- MERABET HOCINE : 37 ALL DES YVELINES 78190 TRAPPES
- OUMAR KONATE : 1 RUE GASTON MONMOUSSEAU 78190 TRAPPES
- AZAM SERVICES : 2 SQ PAUL VERLAINE 78190 TRAPPES
- BAAB KANEL : 306 SQ AUGUSTE RENOIR 78190 TRAPPES
- BOUCHERIE DIRECT : 15 SQ GERARD PHILIPE 78190 TRAPPES
- MAKTRAVEL : 19 AV ROGER HENNEQUIN 78190 TRAPPES
- MBOKANYOI ET FILS : 1 ALL DES ORNES 78190 TRAPPES
- OBJECTIFS FAMILLES : 25 AV P VAILLANT COUTURIER 78190 TRAPPES
- SAVEURS D'ASIE : 2 AV DE L ARMEE LECLERC 78190 TRAPPES
- SCI KERMAG : 22 SQ HONORE DAUMIER 78190 TRAPPES
- SIX FINANCE : 1 RUE BLAISE PASCAL 78190 TRAPPES
- SO'CAR : 46 AV DES FRERES LUMIERE 78190 TRAPPES
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société ASCENSEURS SOULIERRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives