RELAIS 136
Présentation générale de RELAIS 136
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société RELAIS 136 et ses dirigeants.
Immatriculation
La société RELAIS 136 est situé au 119 AV ARISTIDE BRIAND 92120 MONTROUGE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 30 juin 1987 et qui est immatriculée sous le numéro 572014041 au greffe de NANTERRE
Elle emploie 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année ) et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 47.30Z ( Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 47.30Z (Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé), les activités sont :
- - le commerce de détail de carburants pour véhicules automobiles et motocycles
Mais exclus
- - le commerce de détail de gaz de pétrole liquéfié pour la cuisine ou le chauffage (cf47.78B)
- - le commerce de gros de carburants (cf46.71Z)
Chiffre d’affaire
RELAIS 136 à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 3 établissement(s) et 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année )
Greffe
RELAIS 136 est du ressort du greffe de NANTERRE dont les coordonnées postales sont 4 RUE PABLO NERUDA 92020 NANTERRE CEDEX
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : Sur RDV, Lundi au Vendredi, 9h-12h30-13h30-16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr
TVA intracommunautaire
Si RELAIS 136 est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR03572014041
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à RELAIS 136 de part son activité de 47.30Z ( Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé) sont :
- 01090 : Services de l'automobile (83.3% des salariés)
- 01408 : Négoce combustibles solides liquides gazeux (4.6% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (12.1% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société RELAIS 136
- 2008-01-10 : Administrateur : PIGUET JEAN CLAUDE radiation le 14 Décembre 2007. Administrateur : PIGUET André en fonction le 14 Décembre 2007.
- 2009-11-03 : Administrateur : PIGUET JEAN PIERRE Commissaire aux comptes suppléant : PAGNOD JEAN modification le 14 Décembre 2007 Administrateur : PIGUET André en fonction le 14 Décembre 2007 Commissaire aux comptes titulaire : SARL MAGELLAN en fonction le 14 Février 2008 Président du conseil d'administration et directeur général : PIGUET André en fonction le 23 Octobre 2009
- 2010-01-06 : Commissaire aux comptes suppléant : PAGNOD JEAN modification le 14 Décembre 2007 Commissaire aux comptes titulaire : SARL MAGELLAN en fonction le 14 Février 2008 Président du conseil d'administration, directeur général et administrateur : PIGUET André modification le 16 Décembre 2009 Administrateur : JOUBERT Jérôme en fonction le 16 Décembre 2009 Administrateur : HENRY Marinette, Maria en fonction le 23 Décembre 2009
- 2012-07-26 : Gérant : PIGUET André modification le 18 Juillet 2012
- 2013-04-30 : Gérant : PIGUET André modification le 18 Juillet 2012 Gérant : JOUBERT Jérôme en fonction le 22 Avril 2013
- 2018-10-31 : Gérant : PIGUET André modification le 18 Juillet 2012
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société RELAIS 136 et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | RELAIS 136 |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 572014041 00055 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 1987-06-30 : mardi 30 juin 1987 |
Activité principale de l'unité légale | 47.30Z : Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 00 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année ) |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé |
Activite | Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé |
Synonyme | pompe à essence, pompiste, vendeur de carburant, station essence |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de RELAIS 136Il n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société RELAIS 136- jeudi 10 janvier 2008: Modification
Bodacc B n°20080006 publié le 10/01/2008Annonce n° 1369 N° RCS : 572014041 - Dénomination : RELAIS 136 - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Administrateur : PIGUET JEAN CLAUDE radiation le 14 Décembre 2007. Administrateur : PIGUET André en fonction le 14 Décembre 2007. - Modification : Modification de représentant.
- mardi 03 novembre 2009: Modification
Bodacc B n°20090212 publié le 03/11/2009Annonce n° 1624 N° RCS : 572014041 - Dénomination : RELAIS 136 - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Administrateur : PIGUET JEAN PIERRE Commissaire aux comptes suppléant : PAGNOD JEAN modification le 14 Décembre 2007 Administrateur : PIGUET André en fonction le 14 Décembre 2007 Commissaire aux comptes titulaire : SARL MAGELLAN en fonction le 14 Février 2008 Président du conseil d'administration et directeur général : PIGUET André en fonction le 23 Octobre 2009 - Modification : Modification de représentant. Modification de la date de début d'activité.
- lundi 04 janvier 2010: Depot des comptes
- mercredi 06 janvier 2010: Modification
Bodacc B n°20100003 publié le 06/01/2010Annonce n° 1217 N° RCS : 572014041 - Dénomination : RELAIS 136 - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : PAGNOD JEAN modification le 14 Décembre 2007 Commissaire aux comptes titulaire : SARL MAGELLAN en fonction le 14 Février 2008 Président du conseil d'administration, directeur général et administrateur : PIGUET André modification le 16 Décembre 2009 Administrateur : JOUBERT Jérôme en fonction le 16 Décembre 2009 Administrateur : HENRY Marinette, Maria en fonction le 23 Décembre 2009 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 17 janvier 2011: Depot des comptes
- mardi 20 décembre 2011: Depot des comptes
- jeudi 26 juillet 2012: Modification
Bodacc B n°20120143 publié le 26/07/2012Annonce n° 1812 N° RCS : 572014041 - Dénomination : RELAIS 136 - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : PIGUET André modification le 18 Juillet 2012 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
- mardi 30 avril 2013: Modification
Bodacc B n°20130084 publié le 30/04/2013Annonce n° 1614 N° RCS : 572014041 - Dénomination : RELAIS 136 - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : PIGUET André modification le 18 Juillet 2012 Gérant : JOUBERT Jérôme en fonction le 22 Avril 2013 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 21 mai 2013: Depot des comptes
- mardi 25 novembre 2014: Depot des comptes
- mardi 25 novembre 2014: Depot des comptes
- lundi 25 janvier 2016: Depot des comptes
- jeudi 01 décembre 2016: Depot des comptes
- mercredi 02 mai 2018: Depot des comptes
- mercredi 31 octobre 2018: Modification
Bodacc B n°20180208 publié le 31/10/2018Annonce n° 2361 N° RCS : 572014041 - Dénomination : RELAIS 136 - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : - Administration : Gérant : PIGUET André modification le 18 Juillet 2012 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 12 février 2019: Depot des comptes
- mardi 15 octobre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société RELAIS 136- mercredi 31 décembre 2003 : Fermé
136 AV ARISTIDE BRIAND 92220 BAGNEUX - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
63 AV ARISTIDE BRIAND 94110 ARCUEIL - mardi 01 janvier 2008 : ESPACE PLUS Ouvert
LD PENTE DE COUARD 91340 OLLAINVILLE - vendredi 25 décembre 1992 : Fermé
LD BOIS DES CHAMPS DE BINET 91310 LINAS - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
119 AV ARISTIDE BRIAND 92120 MONTROUGE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société RELAIS 136- ASW CYRILLE : 2 AV DE VERDUN 50200 COUTANCES
- CLAIRBOIS : AUTOROUTE A 86 78350 JOUY-EN-JOSAS
- COMBUSTIBLES MENESPLESIENS : LA CROIX DE PIERRE 24700 MENESPLET
- D.N.C. : 1 AV DE LA LIBERATION 17200 ROYAN
- ECO DIS : 35 RUE CHARLES BAUDELAIRE 97419 LA POSSESSION
- J.M.L : LIEU DIT VERGALE 20290 LUCCIANA
- LE CLINFF STEPHANE : LE CLANDY 56240 INGUINIEL
- NDIAYE ET FAMILLE : 9005 AV DE FONTAINEBLEAU 77310 SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY
- PACA CARBURANT : 970 RTE DEPARTEMENTALE 113 13170 LES PENNES-MIRABEAU
- PORTIER ET FILLES : A23 AIRE DE PETITE FORET 59494 PETITE-FORET
- SARL NORMANDY STATION : IMP DES CHASSEURS 14120 MONDEVILLE
- SARL RODRIGUEZ : 61 AV DU PORT 13230 PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE
- SARL YMES : 19 AV ADRIEN FAYOLLE 26400 CREST
- STATION SERVICE DES CAMPANETTES : 13 RTE DE DRAGUIGNAN 06130 GRASSE
- STATION SERVICE LES 3 D : 3390 RTE DE BELLEY 38490 AOSTE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société RELAIS 136- AYPHASSORHO ANNE : 16 BD DU GENERAL DE GAULLE 92120 MONTROUGE
- CARRON JEAN-MICHEL : 83 AV ARISTIDE BRIAND 92120 MONTROUGE
- CATONNE NICOLAS : 7 AV DE LA MARNE 92120 MONTROUGE
- DEVIENNE GAELLE : 31 RUE PERIER 92120 MONTROUGE
- DJEMAME MEHDI : 210 AV MARX DORMOY 92120 MONTROUGE
- GRANDJEAN CAROLINE : 90 AV DE LA REPUBLIQUE 92120 MONTROUGE
- GUILLOUX DELPHINE : 57 AV VERDIER 92120 MONTROUGE
- KOSKAS DANIEL : 56 RUE MAURICE ARNOUX 92120 MONTROUGE
- STRULLU ALAIN : 42 RUE VICTOR BASCH 92120 MONTROUGE
- ARANDALE : 9 VLA DU CADRAN SOLAIRE 92120 MONTROUGE
- IMMO ROLLIN : 6 RUE CHARLES FLOQUET 92120 MONTROUGE
- LES AMIS DES ENFANTS DU MONDE : 9 RUE DELERUE 92120 MONTROUGE
- ONE IS LIFE : 22 RUE AUBER 92120 MONTROUGE
- QUENTASVIC : 52 RUE GABRIEL PERI 92120 MONTROUGE
- SCI ALISON : 2 RUE COUPRIE 92120 MONTROUGE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société RELAIS 136Réseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives