DE BAYSER SARL
Présentation générale de DE BAYSER SARL
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société DE BAYSER SARL et ses dirigeants.
Immatriculation
La société DE BAYSER SARL est situé au 69 RUE SAINTE ANNE 75002 PARIS 2
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 01 janvier 1957 et qui est immatriculée sous le numéro 572030559 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 1 ou 2 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 100 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 47.79Z ( Commerce de détail de biens d'occasion en magasin)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de détail de biens d'occasion en magasin
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 47.79Z (Commerce de détail de biens d'occasion en magasin), les activités sont :
- - le commerce de détail d'antiquités
- - le commerce de détail d'autres biens d'occasion
- - le commerce de détail de livres d'occasion
- - les activités des centres de vente aux enchères (commerce de détail)
Mais exclus
- - la vente aux enchères par Internet et les autres activités de vente aux enchères (commerce de détail) (cf47.91 et 47.99)
- - le commerce de détail de véhicules automobiles d'occasion (cf45.1)
- - les activités de prêteurs sur gage (cf64.92Z)
Chiffre d’affaire
DE BAYSER SARL à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 681 761.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 1 ou 2 salariés
Greffe
DE BAYSER SARL est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si DE BAYSER SARL est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR87572030559
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à DE BAYSER SARL de part son activité de 47.79Z ( Commerce de détail de biens d'occasion en magasin) sont :
- 01517 : Commerces de détail non alimentaire (71.2% des salariés)
- 02785 : Organismes des commissaires priseurs judiciaires (10.5% des salariés)
- 01483 : Commerce de détail habillement textiles (4.1% des salariés)
- 01539 : Commerces de détail papeterie bureau librairie (1.2% des salariés)
- 01880 : Ameublement - négoce de l'ameublement (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (11.9% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- breuillaud, michel
- ozoux, bruno,
- saïman expertise comptable
Les modifications survenues dans l'administration de la société DE BAYSER SARL
- 2008-03-27 : modification du Gérant De Bayser, Bruno, nomination du Gérant : De Bayser, Patrick Francois Joseph, modification du Gérant De Bayser, Louis Francois Bruno Joseph, modification du Gérant De Bayser, Matthieu Vincent Joseph, nomination du Gérant : De Bayser, Augustin, Administrateur partant : Ambroselli, nom d'usage : De Bayser, Therese Marie Sabinei Catherine, Commissaire aux comptes titulaire partant : Breuillaud, Michel, Commissaire aux comptes suppléant partant : Riguelle, Michel. .
- 2014-08-24 : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Breuillaud, Michel, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Ozoux, Bruno
- 2017-10-20 : Commissaire aux comptes suppléant partant : Ozoux, Bruno, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SAÏMAN EXPERTISE COMPTABLE
- 2020-11-03 : Commissaire aux comptes titulaire partant : Breuillaud, Michel ; Commissaire aux comptes suppléant partant : SAÏMAN EXPERTISE COMPTABLE
Les autres mandats des administrateurs
- breuillaud, michel :
- 2020-08-26 : B M F (440516086)
- 2017-11-29 : ARY JAN (410963862)
- ozoux, bruno, :
- 2015-10-13 : HBA (494262686)
- 2014-06-17 : CARTONNAGEXPRESS (378155618)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société DE BAYSER SARL et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | DE BAYSER SARL |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 572030559 00023 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 1957-01-01 : mardi 01 janvier 1957 |
Activité principale de l'unité légale | 47.79Z : Commerce de détail de biens d'occasion en magasin |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 01 avec 1 ou 2 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Autres commerces de détail en magasin spécialisé |
Activite | Commerce de détail de biens d'occasion en magasin |
Synonyme | vendeur d'occasion, vendeur de produits de seconde main, vendeur de livres d'occasions, libraire, vendeur de vêtements d'occasion, friperie, surplus, vendeur de disques d'occasion, disquaire, antiquaire, brocanteur, salle des ventes, vente aux enchèr |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de DE BAYSER SARL- CO
2018 | 7 250 302.00 | 6 982 324.00 |
2017 | 267 977.00 | 7 749 619.00 |
2018 | 100 000.00 |
2017 | 100 000.00 |
2018 | 681 761.00 |
2017 | 1 178 743.00 |
2018 | 6 982 324.00 |
2017 | 7 749 619.00 |
2018 | 1 241 698.00 |
2017 | 1 241 698.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société DE BAYSER SARL- jeudi 27 mars 2008: Modification
Bodacc B n°20080052 publié le 27/03/2008Annonce n° 2147 N° RCS : 572030559 - Dénomination : DE BAYSER SARL Antiquités tableaux et dessins anciens - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 100000 EUR - Administration : modification du Gérant De Bayser, Bruno, nomination du Gérant : De Bayser, Patrick Francois Joseph, modification du Gérant De Bayser, Louis Francois Bruno Joseph, modification du Gérant De Bayser, Matthieu Vincent Joseph, nomination du Gérant : De Bayser, Augustin, Administrateur partant : Ambroselli, nom d'usage : De Bayser, Therese Marie Sabinei Catherine, Commissaire aux comptes titulaire partant : Breuillaud, Michel, Commissaire aux comptes suppléant partant : Riguelle, Michel. . - Modification : modification survenue sur la dénomination, la forme juridique et l'administration
- jeudi 11 septembre 2008: Depot des comptes
- jeudi 24 septembre 2009: Depot des comptes
- jeudi 23 septembre 2010: Depot des comptes
- mercredi 07 septembre 2011: Depot des comptes
- mercredi 05 septembre 2012: Depot des comptes
- mercredi 04 septembre 2013: Depot des comptes
- dimanche 24 août 2014: Modification
Bodacc B n°20140161 publié le 24/08/2014Annonce n° 2659 N° RCS : 572030559 - Dénomination : DE BAYSER SARL - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 100000 EUR - Administration : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Breuillaud, Michel, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Ozoux, Bruno - Modification : modification survenue sur l'administration
- samedi 30 août 2014: Depot des comptes
- samedi 22 août 2015: Depot des comptes
- mercredi 24 août 2016: Depot des comptes
- samedi 26 août 2017: Depot des comptes
- vendredi 20 octobre 2017: Modification
Bodacc B n°20170202 publié le 20/10/2017Annonce n° 2313 N° RCS : 572030559 - Dénomination : DE BAYSER SARL - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 100000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : Ozoux, Bruno, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SAÏMAN EXPERTISE COMPTABLE - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 17 août 2018: Depot des comptes
- dimanche 28 juillet 2019: Depot des comptes
- mardi 03 novembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200214 publié le 03/11/2020Annonce n° 1499 N° RCS : 572030559 - Dénomination : DE BAYSER SARL - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 100000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : Breuillaud, Michel ; Commissaire aux comptes suppléant partant : SAÏMAN EXPERTISE COMPTABLE - Modification : modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société DE BAYSER SARL- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
30 RUE DE VARENNE 75007 PARIS 7 - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
69 RUE SAINTE ANNE 75002 PARIS 2
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société DE BAYSER SARL- BILYK MARIE CLAUDE : 38 RUE DU COLONEL ARNAUD BELTRAME 77160 PROVINS
- BRIDOUX JEROME : 71 RTE ROUTE NATIONALE 08160 DOM-LE-MESNIL
- CAVELIER ANTOINE : 24 PL DE LA CHAPELLE 76460 SAINT-VALERY-EN-CAUX
- CHEVRIER ALAIN : 2 RUE DU PONT 58400 LA CHARITE-SUR-LOIRE
- DAJNAK ANNETTE : 24 RUE DU DOCTEUR MAUDET 17110 SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE
- LAVAL PETER : 7 RUE JEANTY SARRE 87000 LIMOGES
- LEBON JESSICA : 3 RUE JEAN MOULIN 77650 SAINTE-COLOMBE
- MARGAIN ROGER : 85 RUE DES ROSIERS 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
- ROUAIROUX JEROME : 20 RUE DES ANCIENS MOULINS 11100 BAGES
- VERLET OLIVIER : 22 PAS DES RECOLLETS 75010 PARIS 10
- INGRAMME DOR : 7 PL DU PRESIDENT COTY 37100 TOURS
- JCM FINE ART : 23 RUE EMILE LEPEU 75011 PARIS 11
- LYRODIE : 16 RUE ALSACE LORRAINE 76000 ROUEN
- NAST A PARIS : 10 RUE D ALGER 75001 PARIS 1
- TAUREILLES ANTIQUITES : 2 RUE JEAN JAURES 74000 ANNECY
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société DE BAYSER SARL- GAY JEAN : 146 RUE SAINT DENIS 75002 PARIS 2
- JAGLIESKA IWONA : 12 RUE DE LA PAIX 75002 PARIS 2
- MOREL ALEXANDRE : 32 RUE ETIENNE MARCEL 75002 PARIS 2
- MURCIANO JEREMY : 21 RUE SAINTE APOLLINE 75002 PARIS 2
- NADJAR LAURENT : 38 RUE VIVIENNE 75002 PARIS 2
- AZRA : 37 RUE DE PALESTRO 75002 PARIS 2
- DANAE 49 : 47 AV DE L OPERA 75002 PARIS 2
- DGAP : 26 RUE DANIELLE CASANOVA 75002 PARIS 2
- GOLDCHANGE : 53 RUE VIVIENNE 75002 PARIS 2
- INSTITUT EMISSION DEPARTEMENTS OUTRE MER : 115 RUE REAUMUR 75002 PARIS 2
- MARKETING EVASION : 4 RUE DE MARIVAUX 75002 PARIS 2
- ORGANISATION NATIONALE DU GOSPEL : 10 RUE DE LA PAIX 75002 PARIS 2
- SCI FAMILLE ODILE : 14 RUE VIVIENNE 75002 PARIS 2
- SCI RSQUARED : 78 RUE D ABOUKIR 75002 PARIS 2
- SYND.COPR. DU 204 RUE ADOLPHE PAJEAUD : 10 RUE D'UZES 75002 PARIS 2
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société DE BAYSER SARLRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives