SOCIETE IMMOBILIERE TAPIAU
Présentation générale de SOCIETE IMMOBILIERE TAPIAU
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SOCIETE IMMOBILIERE TAPIAU et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SOCIETE IMMOBILIERE TAPIAU est situé au 149 RUE BELLIARD 75018 PARIS 18
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 01 janvier 1957 et qui est immatriculée sous le numéro 572048619 au greffe de PARIS
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 68.20B ( Location de terrains et d'autres biens immobiliers)
L'activité déclarée au greffe est : Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 68.20B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- - la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
- - la location de fonds de commerce
- - la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- - la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
Chiffre d’affaire
SOCIETE IMMOBILIERE TAPIAU à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 2 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
SOCIETE IMMOBILIERE TAPIAU est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si SOCIETE IMMOBILIERE TAPIAU est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR44572048619
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SOCIETE IMMOBILIERE TAPIAU de part son activité de 68.20B ( Location de terrains et d'autres biens immobiliers) sont :
- 01527 : Immobilier (35.4% des salariés)
- 01043 : Gardiens concierges employés d'immeubles (8% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (5.9% des salariés)
- 02156 : Grands Magasins et magasins Populaires (4.9% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (4% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (2.6% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (2.6% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (2.2% des salariés)
- 01631 : Hôtellerie de plein Air (1.5% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (1.2% des salariés)
- 02021 : Golf (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (30.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- [54] levy balensi, guy
- biton, andre
- deri, yves,
- levy balensi, hugues rene, modification du
Les modifications survenues dans l'administration de la société SOCIETE IMMOBILIERE TAPIAU
- 2009-12-23 : modification du Président Levy Balensi, Hugues Rene, modification du Directeur général Levy Balensi, Guy, Administrateur partant : Levy-Balensi, nom d'usage : Gabay, Jacqueline
- 2010-06-20 : Commissaire aux comptes titulaire partant : Deri, Yves, Commissaire aux comptes suppléant partant : Biton, Andre
- 2011-04-10 : Président partant : Levy Balensi, Hugues Rene, modification du Président Levy Balensi, Guy
- 2013-06-05 : nomination du Directeur général : Levy Balensi, Stéphan
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SOCIETE IMMOBILIERE TAPIAU et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SOCIETE IMMOBILIERE TAPIAU |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 572048619 00041 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1957-01-01 : mardi 01 janvier 1957 |
Activité principale de l'unité légale | 68.20B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Activités immobilières |
Sous section | Activités immobilières |
Division | Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SOCIETE IMMOBILIERE TAPIAUIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SOCIETE IMMOBILIERE TAPIAU- jeudi 21 août 2008: Depot des comptes
- jeudi 10 septembre 2009: Depot des comptes
- mercredi 23 décembre 2009: Modification
Bodacc B n°20090247 publié le 23/12/2009Annonce n° 608 N° RCS : 572048619 - Dénomination : SOCIETE IMMOBILIERE TAPIAU - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 90000 EUR - Administration : modification du Président Levy Balensi, Hugues Rene, modification du Directeur général Levy Balensi, Guy, Administrateur partant : Levy-Balensi, nom d'usage : Gabay, Jacqueline - Modification : modification survenue sur la forme juridique et l'administration
- dimanche 20 juin 2010: Modification
Bodacc B n°20100118 publié le 20/06/2010Annonce n° 966 N° RCS : 572048619 - Dénomination : SOCIETE IMMOBILIERE TAPIAU - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 90000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : Deri, Yves, Commissaire aux comptes suppléant partant : Biton, Andre - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 08 juillet 2010: Depot des comptes
- dimanche 10 avril 2011: Modification
Bodacc B n°20110071 publié le 10/04/2011Annonce n° 1231 N° RCS : 572048619 - Dénomination : SOCIETE IMMOBILIERE TAPIAU - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 90000 EUR - Administration : Président partant : Levy Balensi, Hugues Rene, modification du Président Levy Balensi, Guy - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 14 novembre 2011: Depot des comptes
- mercredi 05 juin 2013: Modification
Bodacc B n°20130106 publié le 05/06/2013Annonce n° 1900 N° RCS : 572048619 - Dénomination : SOCIETE IMMOBILIERE TAPIAU - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 90000 EUR - Administration : nomination du Directeur général : Levy Balensi, Stéphan - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège et l'administration
- lundi 28 septembre 2015: Depot des comptes
- mardi 09 avril 2019: Depot des comptes
- mercredi 24 avril 2019: Depot des comptes
- mercredi 24 avril 2019: Depot des comptes
- vendredi 23 août 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SOCIETE IMMOBILIERE TAPIAU- mardi 31 décembre 1996 : Fermé
119 AV DU GENERAL MICHEL BIZOT 75012 PARIS 12 - jeudi 24 novembre 2011 : Fermé
8 RUE DU FAUBOURG SAINT MARTIN 75010 PARIS 10 - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
41210 NEUNG-SUR-BEUVRON - jeudi 24 novembre 2011 : Ouvert
149 RUE BELLIARD 75018 PARIS 18
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SOCIETE IMMOBILIERE TAPIAU- GARBAY FRANCOIS : 3 PEUROUTET 33124 SAVIGNAC
- INOVASSUR : 37 CHE DU VIEUX CHENE 38240 MEYLAN
- S.C.I. DES ROSEAUX : 65 GRAND RUE RAYMOND VII 81170 CORDES-SUR-CIEL
- SAINT MARTIN : 61 RTE DE LA CHAPELLE 18000 BOURGES
- SCI G C P M : 786 ALL DES COUCOUS 83500 LA SEYNE-SUR-MER
- SCI BARDIMMO : 954 AV FREDERIC MISTRAL 83110 SANARY-SUR-MER
- SCI BERISHA : 15 RUE JEAN BAPTISTE SPETZ 68500 ISSENHEIM
- SCI CHORUS 4 : VILLA SUZANNE 77520 DONNEMARIE-DONTILLY
- SCI DE LUCA : 24 RUE CHANZY 72000 LE MANS
- SCI DES BREUILS : 9 IMP DES COMBES 17570 SAINT-AUGUSTIN
- SCI LA FLORENTINE : GRANDE RUE 71260 LUGNY
- SCI LA SABRETACHE : LA SABRETACHE 26130 SOLERIEUX
- SCI LESTERLIN MG-A : 34 RUE GEORGES GRIMM 76430 SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC
- SCI VINE : 16 AV SAINT CHARLES 06400 CANNES
- SOTOF : 37 RUE DE LA LIONNE 45000 ORLEANS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SOCIETE IMMOBILIERE TAPIAU- ALAM MASUD : 106 BD NEY 75018 PARIS 18
- BOTBOL VALERIE : 102 RUE ORDENER 75018 PARIS 18
- BOUCHELLA SAMIR : 8 RUE FIRMIN GEMIER 75018 PARIS 18
- ELZIERE MATHILDE : 12 BD DE CLICHY 75018 PARIS 18
- LEFORT SIMONE : 3 RUE JACQUES CARTIER 75018 PARIS 18
- MOUNIE MARCELLE : 37 RUE SIMART 75018 PARIS 18
- POGAM FABIEN : 60 RUE PAJOL 75018 PARIS 18
- ASSOCIATION DES COMMERCANTS DE LA RUE DEJEAN : 6 RUE DEJEAN 75018 PARIS 18
- FP18 : 120 AV DE SAINT OUEN 75018 PARIS 18
- LE CRI DU PEUPLE : 23 RUE GABRIELLE 75018 PARIS 18
- MAG COMPAGNY : 21 BD BARBES 75018 PARIS 18
- REGI : 151 RUE MARCADET 75018 PARIS 18
- SAJE HOLDING : 56 AV DE SAINT OUEN 75018 PARIS 18
- STUDIO GANNERON : 65 RUE GANNERON 75018 PARIS 18
- SYND.COPR. 45 BD BARBES 75018 PARIS RE : 45 BD BARBES 75018 PARIS 18
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SOCIETE IMMOBILIERE TAPIAURéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives