STATION OPTIQUE
Présentation générale de STATION OPTIQUE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société STATION OPTIQUE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société STATION OPTIQUE est situé au 13 RUE DE LA STATION 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le vendredi 08 novembre 1957 et qui est immatriculée sous le numéro 572184604 au greffe de NANTERRE
Elle emploie avec 3 à 5 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 47.78A ( Commerces de détail d'optique)
L'activité déclarée au greffe est : Commerces de détail d'optique
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 47.78A (Commerces de détail d'optique), les activités sont :
- - les activités des opticiens
Chiffre d’affaire
STATION OPTIQUE à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et avec 3 à 5 salariés
Greffe
STATION OPTIQUE est du ressort du greffe de NANTERRE dont les coordonnées postales sont 4 RUE PABLO NERUDA 92020 NANTERRE CEDEX
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : Sur RDV, Lundi au Vendredi, 9h-12h30-13h30-16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr
TVA intracommunautaire
Si STATION OPTIQUE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR17572184604
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à STATION OPTIQUE de part son activité de 47.78A ( Commerces de détail d'optique) sont :
- 01431 : Optique-lunetterie de détail (94.5% des salariés)
- 02162 : Professions de la photographie (1.8% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.7% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société STATION OPTIQUE
- 2009-09-17 : Président : POUJOL Jean Philippe modification le 08 Novembre 2004 Directeur général : POTTERIN Claudine Jeanne Marie modification le 08 Novembre 2004 Directeur général : POUJOL Christophe modification le 26 Novembre 2004
- 2016-03-13 : Président : POUJOL Jean Philippe modification le 08 Novembre 2004 Directeur général : POUJOL Christophe modification le 26 Novembre 2004
- 2016-03-13 : Président : POUJOL Christophe modification le 07 Mars 2016
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société STATION OPTIQUE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | STATION OPTIQUE |
Dénomination usuelle de l'unité légale | POUJOL OPTICIENS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 572184604 00021 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1957-11-08 : vendredi 08 novembre 1957 |
Activité principale de l'unité légale | 47.78A : Commerces de détail d'optique |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 02 avec 3 à 5 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Autres commerces de détail en magasin spécialisé |
Activite | Commerces de détail d'optique |
Synonyme | opticien |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de STATION OPTIQUEIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société STATION OPTIQUE- dimanche 26 octobre 2008: Depot des comptes
- jeudi 17 septembre 2009: Modification
Bodacc B n°20090179 publié le 17/09/2009Annonce n° 1689 N° RCS : 572184604 - Dénomination : STATION OPTIQUE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : POUJOL Jean Philippe modification le 08 Novembre 2004 Directeur général : POTTERIN Claudine Jeanne Marie modification le 08 Novembre 2004 Directeur général : POUJOL Christophe modification le 26 Novembre 2004 - Modification : Modification de représentant.
- mercredi 07 octobre 2009: Depot des comptes
- lundi 13 septembre 2010: Depot des comptes
- lundi 05 septembre 2011: Depot des comptes
- mardi 21 août 2012: Depot des comptes
- dimanche 18 août 2013: Depot des comptes
- dimanche 13 mars 2016: Modification
Bodacc B n°20160051 publié le 13/03/2016Annonce n° 1898 N° RCS : 572184604 - Dénomination : STATION OPTIQUE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : POUJOL Jean Philippe modification le 08 Novembre 2004 Directeur général : POUJOL Christophe modification le 26 Novembre 2004 - Modification : Modification de représentant..
- dimanche 13 mars 2016: Modification
Bodacc B n°20160051 publié le 13/03/2016Annonce n° 1900 N° RCS : 572184604 - Dénomination : STATION OPTIQUE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : POUJOL Christophe modification le 07 Mars 2016 - Modification : Modification de représentant..
- jeudi 23 juin 2016: Depot des comptes
- jeudi 17 août 2017: Depot des comptes
- mercredi 08 août 2018: Depot des comptes
- mardi 06 août 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société STATION OPTIQUE- jeudi 31 décembre 1998 : Fermé
9 RUE DE LA STATION 92600 ASNIERES-SUR-SEINE - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
13 RUE DE LA STATION 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société STATION OPTIQUE- MEGHAR AMAR : 138 AV DE VERDUN 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- ATOUT OEIL : 8 AV DU GENERAL DE GAULLE 60360 CREVECOEUR-LE-GRAND
- CRISTAL OPTICAL : 20 RUE DE LA LOGE 34000 MONTPELLIER
- DEPIST OPHTA : 13 RUE SAINT HONORE 78000 VERSAILLES
- EUROPE OPTIQUE : 14 RUE LAMALGUE 83000 TOULON
- EYESEE EXPERIENCE : 20 AV PHILIPPOTEAUX 08200 SEDAN
- FOCREA : 143 RUE DE L ALMA 59100 ROUBAIX
- LA LUNETTERIE BRESSANE : 1085 RTE DU BOURG 71500 BRANGES
- LOOK OPTIK REIMS : 21 PL MOZART 51100 REIMS
- MANCHON-GUERNET : LE ROUILT 14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE
- OPTIC BEAUMARCHAIS : 26 RUE DES RIGOLES 75020 PARIS 20
- OPTIC EGLETONAISE : 4 CHE DE LA BARRIERE 19300 MONTAIGNAC-SAINT-HIPPOLYTE
- OPTIC MILLEMIUM : N 16 60740 SAINT-MAXIMIN
- ROLEIZ SERVICES : 75 B RESIDENCE LES BOIS DU CER 91450 ETIOLLES
- SCI DU NORD : 2 RUE DES ANEMONES 97490 SAINT-DENIS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société STATION OPTIQUE- BRUSCHET JULIE : 2 RUE SCHEURER KESTNER 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
- CHAUVET THOMAS : 178 BD VOLTAIRE 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
- COLAS SOLENE : 15 RUE DE STRASBOURG 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
- DEPRESLE MARIE : 82 RUE DE COLOMBES 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
- LATOURNERIE LOUISE : 4 RUE MAURICE BOKANOWSKI 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
- SALEM GEORGES : 4 RUE ROBERT AYLE 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
- SEHILI HADJ : 109 BD VOLTAIRE 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
- AZUR : 5 RUE GEORGES GUYNEMER 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
- BOB STYLE : 9 MAIL CAMILLE DU GAST 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
- CREATIVONE : 5 RUE LOUIS VION 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
- ICA BATIMENT : 3 RUE ROBERT LAVERGNE 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
- LES GRILLONS : 63 RUE VICTOR HUGO 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
- MME NORDMANN E. -MME ESCHER M.P. : 37 AV DE LA MARNE 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
- SCI MALIKA : 7 RUE ROBERT LAVERGNE 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
- SCI PASCAR : 130 AV D ARGENTEUIL 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société STATION OPTIQUERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives