ETABLISSEMENTS LAVAL
Présentation générale de ETABLISSEMENTS LAVAL
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société ETABLISSEMENTS LAVAL et ses dirigeants.
Immatriculation
La société ETABLISSEMENTS LAVAL est situé au ZA DE CHEDIGNY 37310 CHEDIGNY
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 01 janvier 1900 et qui est immatriculée sous le numéro 572206977 au greffe de TOURS
Elle emploie avec 50 à 99 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 707 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 46.48Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) d'articles d'horlogerie et de bijouterie)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'articles d'horlogerie et de bijouterie
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 46.48Z (Commerce de gros (commerce interentreprises) d'articles d'horlogerie et de bijouterie), les activités sont :
Chiffre d’affaire
ETABLISSEMENTS LAVAL à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 9 858 477.00 € pour un résultat de 696 471.00 € grace à 3 établissement(s) et avec 50 à 99 salariés
Greffe
ETABLISSEMENTS LAVAL est du ressort du greffe de TOURS dont les coordonnées postales sont 12 RUE BERTHELOT 37041 TOURS CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0247312001 aux horaires suivants : Du lundi au vendredi de 09 h à 12 h et de 14 h à 16 h et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-tours.fr
TVA intracommunautaire
Si ETABLISSEMENTS LAVAL est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR12572206977
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à ETABLISSEMENTS LAVAL de part son activité de 46.48Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) d'articles d'horlogerie et de bijouterie) sont :
- 00567 : Bijouterie joaillerie orfèvrerie (50.1% des salariés)
- 01044 : Horlogerie (26.8% des salariés)
- 01375 : Métallurgie Doubs (4.1% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (3.3% des salariés)
- 01487 : Commerce de détail de l'horlogerie bijouterie (3.2% des salariés)
- 00804 : VRP (2.9% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (1.7% des salariés)
- 01517 : Commerces de détail non alimentaire (1.6% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (6.2% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- laval, catherine ;
- saval
Les modifications survenues dans l'administration de la société ETABLISSEMENTS LAVAL
- 2011-03-23 : Président de la société : LAVAL Dominique Directeur Général : LAVAL Catherine Commissaire aux comptes titulaire : RMA AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : MILLOT Hélène
- 2015-08-27 : modification du Président Laval, Catherine, modification du Directeur général Laval, Dominique
- 2019-04-16 : Président partant : Laval, Catherine ; nomination du Président : SAVAL
- 2021-04-09 : Directeur général partant : Laval, Dominique
Les autres mandats des administrateurs
- saval :
- 2019-04-14 : SELFOR (602000929)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société ETABLISSEMENTS LAVAL et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | ETABLISSEMENTS LAVAL |
Dénomination usuelle de l'unité légale | 1 - FRANCE FOURNITURES |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 572206977 00033 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1900-01-01 : lundi 01 janvier 1900 |
Activité principale de l'unité légale | 46.48Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'articles d'horlogerie et de bijouterie |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 21 avec 50 à 99 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de gros de biens domestiques |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'articles d'horlogerie et de bijouterie |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en horlogerie, vendeur d'articles d'horlogerie en gros, grossiste en bijouterie, vendeur de bijoux en gros |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de ETABLISSEMENTS LAVAL- CO
2020 | 12 082 882.00 | 10 097 970.00 |
2019 | 1 984 912.00 | 9 697 816.00 |
2020 | 707 000.00 |
2019 | 707 000.00 |
2020 | 448 387.00 |
2019 | 442 151.00 |
2020 | 10 097 970.00 |
2019 | 9 697 816.00 |
2020 | 9 858 477.00 | 12 839 614.00 |
2019 | 2 981 136.00 | 12 456 218.00 |
2020 | 696 471.00 |
2019 | 668 105.00 |
2020 | 448 387.00 |
2019 | 442 151.00 |
2020 | 1 722 384.00 | 76 083.00 |
2019 | 1 646 301.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société ETABLISSEMENTS LAVAL- jeudi 13 mars 2008: Depot des comptes
- samedi 24 janvier 2009: Depot des comptes
- jeudi 14 janvier 2010: Depot des comptes
- dimanche 07 mars 2010: Vente
Bodacc A publié le 18/02/2010Annonce n° 676 N° RCS : 572206977 - Dénomination : ETABLISSEMENTS LAVAL 5 rue Réaumur 75003 Paris Commerce de gros d'horlogerie et bijouterie. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Categorie : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale - Journal : La gazette du palais - Opposition : au fonds vendu 5 r de Réaumur 75003 Paris pour la validité . - Origine : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 64000,00 euros.
- lundi 07 mars 2011: Depot des comptes
- mercredi 23 mars 2011: Modification
Bodacc B n°20110058 publié le 23/03/2011Annonce n° 865 N° RCS : 572206977 - Dénomination : ETABLISSEMENTS LAVAL horlogerie bijouterie achat et vente d'articles en métaux précieux, horlogerie, bijouterie, gainerie, presentoirs, emballages cadeaux et divers, articles de Paris, matériels, pièces détachées et accessoires destinés aux commercants, aux decorateurs et aux createurs. L'achat et la vente de produits du terroir. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 707000.00 EUR - Administration : Président de la société : LAVAL Dominique Directeur Général : LAVAL Catherine Commissaire aux comptes titulaire : RMA AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : MILLOT Hélène - Modification : Changement de commissaire aux comptes
- lundi 06 février 2012: Depot des comptes
- mardi 11 décembre 2012: Depot des comptes
- mardi 14 janvier 2014: Depot des comptes
- vendredi 19 décembre 2014: Depot des comptes
- jeudi 27 août 2015: Modification
Bodacc B n°20150163 publié le 27/08/2015Annonce n° 920 N° RCS : 572206977 - Dénomination : ETABLISSEMENTS LAVAL - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 707000 EUR - Administration : modification du Président Laval, Catherine, modification du Directeur général Laval, Dominique - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 12 février 2016: Depot des comptes
- mardi 21 février 2017: Depot des comptes
- vendredi 16 février 2018: Depot des comptes
- dimanche 24 mars 2019: Depot des comptes
- mardi 16 avril 2019: Modification
Bodacc B n°20190075 publié le 16/04/2019Annonce n° 574 N° RCS : 572206977 - Dénomination : ETABLISSEMENTS LAVAL - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 707000 EUR - Administration : Président partant : Laval, Catherine ; nomination du Président : SAVAL - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 09 avril 2021: Modification
Bodacc B n°20210070 publié le 09/04/2021Annonce n° 633 N° RCS : 572206977 - Dénomination : ETABLISSEMENTS LAVAL - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 707000 EUR - Administration : Directeur général partant : Laval, Dominique - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 18 avril 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société ETABLISSEMENTS LAVAL- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
ZA DE CHEDIGNY 37310 CHEDIGNY - jeudi 31 mars 2005 : LAVAL BIJOUX Fermé
5 RUE REAUMUR 75003 PARIS 3 - mardi 01 janvier 2008 : LAVAL BIJOUX Ouvert
28 RUE REAUMUR 75003 PARIS 3 - vendredi 15 juillet 2005 : GRAFIT Fermé
11 RUE REAUMUR 75003 PARIS 3 - dimanche 01 juillet 2018 : LA GALERIE DU BIJOU Ouvert
5 RUE REAUMUR 75003 PARIS 3
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société ETABLISSEMENTS LAVAL- AKILLIS : 100 RUE D ESTREUX 59264 ONNAING
- ALCIUM : 72 RUE DES BLEUETS 34310 MONTADY
- ARIS'WATCH : 75 RUE DE RICHELIEU 75002 PARIS 2
- BESTDIAM : 33 RUE DAUTANCOURT 75017 PARIS 17
- BIJOUTERIE TALAN : 40 RUE JACQUES LOUVEL TESSIER 75010 PARIS 10
- D.I.A.M. LAB : 128 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
- ELISARA : 101 AV DE LA COUR DE FRANCE 91260 JUVISY-SUR-ORGE
- FRANCHINE : 16 RUE DU PILIER 93300 AUBERVILLIERS
- GROUPE CARLINI : 57 RUE PARADIS 13006 MARSEILLE 6
- JCK PARIS : 4 RUE JAMES CLOSE 06600 ANTIBES
- LAUDIER & FILS : 15 RUE MICHEL LE COMTE 75003 PARIS 3
- MONTRES AMBRE S.A. : 1 RUE FONTAINE L EPINE 25500 MORTEAU
- SANTAY EXPORTS : 725 GOPAL JI KA RASTA JOHARI BAZ
- SHAYAL : 71 RUE JEAN CHATEL 97400 SAINT-DENIS
- SO 'VV : 15 RUE ALFRED KASTLER 17000 LA ROCHELLE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société ETABLISSEMENTS LAVAL- ARNAULT SANDRINE : 12 LA QUELLERIE 37310 CHAMBOURG-SUR-INDRE
- BOUFFAULT VERONIQUE : 17 PL DU BOURG DU FAU 37310 REIGNAC-SUR-INDRE
- CHAUVEAU CHRISTOPHE : LA MIRAUDIERE 37310 SAINT-QUENTIN-SUR-INDROIS
- FUSIL RAYMONDE : LD LE PETIT MARRAY 37310 CHAMBOURG-SUR-INDRE
- GIRAULT FLORENCE : LA CROIX D'OUAULT 37310 TAUXIGNY-SAINT-BAULD
- PERROUX JESSICA : 14 RTE DE LA PIECE DURET 37310 TAUXIGNY-SAINT-BAULD
- RIPOCHE STEPHANIE : RUE DE LA DOUE 37310 COURCAY
- B.SIX : 27 RTE DE MARRAY 37310 CHAMBOURG-SUR-INDRE
- BATANI : 11 RUE DE L'ALAMBIC 37310 CHEDIGNY
- BELDICO FRANCE SAS : 470 RUE GILLES DE GENNES 37310 TAUXIGNY-SAINT-BAULD
- CORTELAB : 23 RUE DU LAVOIR 37310 CHEDIGNY
- GAEC DE LA ROCHE : LA ROCHE 37310 DOLUS-LE-SEC
- MACHAVA : 29 RUE DE L'IMAGE 37310 REIGNAC-SUR-INDRE
- MOULIN DE LA THIBAUDIERE : 1 LA THIBAUDIERE 37310 COURCAY
- SCI LAPPE : IMP DES DOUVES 37310 TAUXIGNY-SAINT-BAULD
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société ETABLISSEMENTS LAVALRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives