SOC PIERRE FREY
Présentation générale de SOC PIERRE FREY
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SOC PIERRE FREY et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SOC PIERRE FREY est situé au 47 RUE DES PETITS CHAMPS 75001 PARIS 1
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le mercredi 01 janvier 1958 et qui est immatriculée sous le numéro 582015251 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 100 à 199 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 1 328 641,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 46.41Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 46.41Z (Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles), les activités sont :
- - le commerce de gros d'articles de mercerie : aiguilles, fils, etc.
- - le commerce de gros de fils
- - le commerce de gros de linge de maison, etc.
- - le commerce de gros de tissus
Mais exclus
- - le commerce de gros de fibres textiles (cf46.76Z)
Chiffre d’affaire
SOC PIERRE FREY à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de 16 180 394.00 € pour un résultat de 3 621 465.00 € grace à 10 établissement(s) et avec 100 à 199 salariés
Greffe
SOC PIERRE FREY est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si SOC PIERRE FREY est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR78582015251
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SOC PIERRE FREY de part son activité de 46.41Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles) sont :
- 01761 : Commerce de gros des tissus tapis linge de maison (25% des salariés)
- 00500 : Commerces de gros bonneterie lingerie chaussures (19% des salariés)
- 00018 : Industries textiles (17.2% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (10.1% des salariés)
- 00176 : Industrie pharmaceutique (5.2% des salariés)
- 01483 : Commerce de détail habillement textiles (2.7% des salariés)
- 00158 : Travail mécanique du bois scieries négoce (2.4% des salariés)
- 00804 : VRP (2.4% des salariés)
- 00247 : Industries de l'habillement (2% des salariés)
- 00836 : Métallurgie Haute Savoie (1.9% des salariés)
- 00043 : Commission courtage importation exportation (1.6% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (1.2% des salariés)
- 00675 : Succursales de vente au détail d'habillement (1.1% des salariés)
- 01880 : Ameublement - négoce de l'ameublement (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (7.2% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- fidorex fiduciaire d'expertises comptables et d'etudes economiques,
- housseau, pascal
Les modifications survenues dans l'administration de la société SOC PIERRE FREY
- 2011-09-23 : Commissaire aux comptes titulaire partant : FIDOREX FIDUCIAIRE D'EXPERTISES COMPTABLES ET D'ETUDES ECONOMIQUES, Commissaire aux comptes suppléant partant : Housseau, Pascal
- 2020-11-19 : modification du Commissaire aux comptes titulaire AUDIT SYNTHESE ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Sichel-Dulong, Herve ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Auger, Pierre-Antoine
Les autres mandats des administrateurs
- fidorex fiduciaire d'expertises comptables et d'etudes economiques, :
- 2013-05-28 : ULTIMM (499634202)
- 2012-04-19 : SAS NORMAND ASSURANCES (480025998)
- 2011-09-23 : MARGUEROY (612014506)
- 2008-06-30 : PRISME (391703725)
- housseau, pascal :
- 2012-02-05 : PKF AMPERSAND COMMISSAIRES ILE DE FRANCE (514196385)
- 2011-09-23 : MARGUEROY (612014506)
- 2011-01-30 : FIDOREX FIDUCIAIRE D'EXPERTISES COMPTABLES ET D'ETUDES ECONOMIQUES (672009156)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SOC PIERRE FREY et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SOC PIERRE FREY |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 582015251 00157 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1958-01-01 : mercredi 01 janvier 1958 |
Activité principale de l'unité légale | 46.41Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 22 avec 100 à 199 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de gros de biens domestiques |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en textiles, vendeur de textiles en gros |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SOC PIERRE FREY- CO
2018 | 42 245 861.00 | 31 855 645.00 |
2017 | 10 390 217.00 | 29 523 759.00 |
2018 | 1 328 641.00 |
2017 | 1 328 641.00 |
2018 | 2 269 320.00 |
2017 | 1 855 355.00 |
2018 | 31 855 645.00 |
2017 | 29 523 759.00 |
2018 | 16 180 394.00 | 44 390 473.00 |
2017 | 28 210 080.00 | 30 929 768.00 |
2018 | 3 621 465.00 |
2017 | 2 781 979.00 |
2018 | 2 269 320.00 |
2017 | 1 855 355.00 |
2018 | 11 787 857.00 |
2017 | 11 787 857.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SOC PIERRE FREY- mardi 04 mars 2008: Depot des comptes
- mardi 26 août 2008: Modification
Bodacc B n°20080151 publié le 26/08/2008Annonce n° 1013 N° RCS : 582015251 - Dénomination : PIERRE FREY L'édition, la fabrication , vente et commerce de tous tissus, tapis, tapisseries, l'édition, fabrication, vente et commerce de tout ce qui concerne l'ameublement et la décoration, le commerce de haute nouveauté et fantaisie et tout ce qui peut concerner la parure et l'habillement de l'homme, de la femme et de l'enfant ; tout ce qui concerne la maison, la parfumerie et les parfums d'intérieur, toutes les représentations, commissions, courtages se rattachant directement ou indirectement au commerce ci-dessus ; l'ingéniérie, l'assistance technique, commerciale et logistique dans les domaines ci-dessus. La création, l'acquisition, l'exploitation de tous procédés, marques, brevets, savoir-faire, nécessaires au développement de l'activité. La participation directe ou indirecte de la société à toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports ou d'achats de droits sociaux, fusion, société en participation. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1328641 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation), l'activité de l'établissement principal et SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : BOUSSAC SAS 1 rue de l'Usine 68470 Husseren Wesserling - 323874214 RCS MULHOUSE
- lundi 29 septembre 2008: Depot des comptes
- lundi 21 décembre 2009: Depot des comptes
- jeudi 23 septembre 2010: Depot des comptes
- vendredi 23 septembre 2011: Modification
Bodacc B n°20110185 publié le 23/09/2011Annonce n° 1007 N° RCS : 582015251 - Dénomination : PIERRE FREY - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1328641 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : FIDOREX FIDUCIAIRE D'EXPERTISES COMPTABLES ET D'ETUDES ECONOMIQUES, Commissaire aux comptes suppléant partant : Housseau, Pascal - Modification : modification survenue sur l'administration
- samedi 15 octobre 2011: Depot des comptes
- mercredi 05 septembre 2012: Depot des comptes
- dimanche 21 avril 2013: Vente
Bodacc A publié le 01/04/2013Annonce n° 569 N° RCS : 582015251 - Dénomination : PIERRE FREY 31 rue du 4 Septembre 75002 Paris Fabricant et d'éditeur d'étoffes d'ameublement - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1328641 EUR - Administration : - Categorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire) - Journal : La Loi - Opposition : Au siège social du cédant 31 rue du 4 Septembre 75002 Paris pour la validité et la correspondance. - Origine : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 550000,00 euros.
- mercredi 24 avril 2013: Vente
Bodacc A publié le 13/04/2013Annonce n° 779 N° RCS : 582015251 - Dénomination : PIERRE FREY 11 allée Rolland Pilain Zi Saint Malot 37320 Esvres Fabrication, stockage et édition d'étoffes d'ameublement et de fils - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Categorie : Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale - Journal : La nouvelle république - Opposition : Georges le Manach 11 allée Roland Pilain Zi Saint Malo 37320 Esvres Sur Indre pour la validité. - Origine : Achat au prix stipulé de 550000,00 euros.
- vendredi 03 mai 2013: Vente
Bodacc A publié le 11/04/2013Annonce n° 597 N° RCS : 582015251 - Dénomination : PIERRE FREY 31 rue du 4 Septembre 75002 Paris Fabricant et d'éditeur d'étoffes d'ameublement - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1328641 EUR - Administration : - Categorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire) - Journal : La Loi - Opposition : Au siège social du cédant 31 rue du 4 Septembre 75002 Paris pour la validité et la correspondance. - Origine : Fonds acquis par achat au prix stipulé de 550000,00 euros.
- mercredi 04 septembre 2013: Depot des comptes
- vendredi 31 octobre 2014: Depot des comptes
- samedi 05 septembre 2015: Depot des comptes
- lundi 07 novembre 2016: Depot des comptes
- samedi 11 novembre 2017: Depot des comptes
- jeudi 16 mai 2019: Depot des comptes
- mardi 27 août 2019: Depot des comptes
- jeudi 19 novembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200225 publié le 19/11/2020Annonce n° 3503 N° RCS : 582015251 - Dénomination : PIERRE FREY - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1328641 EUR - Administration : modification du Commissaire aux comptes titulaire AUDIT SYNTHESE ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Sichel-Dulong, Herve ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Auger, Pierre-Antoine - Modification : modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SOC PIERRE FREY- mercredi 21 juin 2006 : Fermé
73 RUE SAINTE ANNE 75002 PARIS 2 - mardi 31 octobre 2017 : Fermé
RTE DE CLARY 59225 MONTIGNY-EN-CAMBRESIS - mardi 01 janvier 2008 : Fermé
36 RUE DES PETITS CHAMPS 75002 PARIS 2 - mardi 31 octobre 2017 : Fermé
36 RUE HIPPOLYTE ROBERT 59191 LIGNY-EN-CAMBRESIS - mardi 01 janvier 2008 : Fermé
7 RUE JACOB 75006 PARIS 6 - mercredi 31 décembre 2008 : Fermé
22 RUE ROYALE 75008 PARIS 8 - mardi 01 janvier 2008 : Fermé
111 BD BEAUMARCHAIS 75003 PARIS 3 - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
3 RUE JACOB 75006 PARIS 6 - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
2 RUE DE FURSTEMBERG 75006 PARIS 6 - jeudi 29 octobre 2020 : BRAQUENIE - LE MANACH - FADINI BOHAGI Ouvert
3 RUE DE FURSTEMBERG 75006 PARIS 6 - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
47 RUE DES PETITS CHAMPS 75001 PARIS 1 - mardi 01 janvier 2008 : PIERRE FREY Ouvert
92 BD SADI CARNOT 06110 LE CANNET - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
1 RUE DE L USINE 68470 HUSSEREN-WESSERLING - lundi 31 décembre 2007 : PIERRE FREY Ouvert
27 RUE DU MAIL 75002 PARIS 2 - lundi 30 septembre 2013 : Fermé
11 ALL ROLLAND PILAIN 37320 ESVRES - jeudi 07 juin 2001 : JIM THOMPSON Ouvert
2 RUE DE FURSTEMBERG 75006 PARIS 6 - lundi 02 octobre 2017 : PIERRE FREY Ouvert
14 RUE DE LA SOTIERE 59980 TROISVILLES - vendredi 22 décembre 2017 : PIERRE FREY Ouvert
19 RUE DU MARCHOIS 02600 VILLERS-COTTERETS
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SOC PIERRE FREY- KEITA LASSANA : 278 RUE DE ROSNY 93100 MONTREUIL
- CERRUTI 1881 GMBH : 450 KREFELD
- CREATIONS RICAMO SAS : CHE DE DAMBACH 57230 BITCHE
- CREATIVES LINGERIES : 39 RUE DE LA GARE DE REUILLY 75012 PARIS 12
- DREAM TEAM LYON : 53 CHE DES ESSES 69370 SAINT DIDIER AU MONT D'OR
- IGS : 16 RUE LAVOISIER 93000 BOBIGNY
- LOYD'S JUNIOR : 122 RUE DE TURENNE 75003 PARIS 3
- MAC-TY : 116 RUE DE TURENNE 75003 PARIS 3
- P2PARIS : 10 RUE HENRI DELAVIGNE 27940 NOTRE DAME DE L'ISLE
- SARL DECO PARIS : 11 RUE LEON JOUHAUX 75010 PARIS 10
- SELIRIS : 45 AV VICTOR HUGO 93300 AUBERVILLIERS
- SOC COMM METROPOLITAINE COL :
- TURBOTEX : 12 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE 75002 PARIS 2
- UNION TEXTILE DU MIDI : 144 BD DE PLOMBIERES 13014 MARSEILLE 14
- XH AFFAIRE : 2 BD D ATHENES 13001 MARSEILLE 1
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SOC PIERRE FREY- LAPORTE CLAIRE : 43 RUE CAMBON 75001 PARIS 1
- MITCHELL JOHN : 1 RUE SAINT HYACINTHE 75001 PARIS 1
- WATHIEU MAUREEN : 29 PL DU MARCHE ST HONORE 75001 PARIS 1
- ASSUR'HOLDING : 198 RUE DE RIVOLI 75001 PARIS 1
- BERTINVEST : 10 PL VENDOME 75001 PARIS 1
- FORUM IMMOBILIER : 2 RUE SAINT HONORE 75001 PARIS 1
- HELDER DEMENAGEMENT : 11 BD DE SEBASTOPOL 75001 PARIS 1
- HYPERION PARTICIPATIONS : 98 RUE SAINT DENIS 75001 PARIS 1
- SCI SIDPA : 55 RUE DES PETITS CHAMPS 75001 PARIS 1
- SELARL CHAUVEL GICQUEL SOCIETE D'AVOCATS : 2 RUE DU BOULOI 75001 PARIS 1
- SOCICTE CIVILE LA FRENAIE : 26 RUE CAMBON 75001 PARIS 1
- STAKATO : 9 RUE DES DECHARGEURS 75001 PARIS 1
- SYND.COPR. DU 16 AV HENRI DE LA TOUCHE 9 : 242 RUE DE RIVOLI 75001 PARIS 1
- TC CONSEIL : 10 RUE THERESE 75001 PARIS 1
- TERRE DE DROIT : 11 BD DE SEBASTOPOL 75001 PARIS 1
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SOC PIERRE FREYRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives