PAUL PROUTE S.A
Présentation générale de PAUL PROUTE S.A
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société PAUL PROUTE S.A et ses dirigeants.
Immatriculation
La société PAUL PROUTE S.A est situé au 74 RUE DE SEINE 75006 PARIS 6
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 01 janvier 1958 et qui est immatriculée sous le numéro 582069258 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 6 à 9 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SA à directoire (s.a.i.) au capital de 199 504,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 47.78C ( Autres commerces de détail spécialisés divers)
L'activité déclarée au greffe est : Autres commerces de détail spécialisés divers
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 47.78C (Autres commerces de détail spécialisés divers), les activités sont :
- - la vente au détail d'objets d'art
- - le commerce de détail d'armes et de munitions
- - le commerce de détail de matériel photographique et de matériel de précision
- - le commerce de détail de produits non alimentaires n.c.a.
- - le commerce de détail de souvenirs, d'objets artisanaux et d'articles religieux
- - le commerce de détail de timbres-poste et de pièces de monnaie
- - les activités des galeries d'art commerciales
Mais exclus
- - les sex-shops (cf47.19B)
Chiffre d’affaire
PAUL PROUTE S.A à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de -11 464.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 6 à 9 salariés
Greffe
PAUL PROUTE S.A est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si PAUL PROUTE S.A est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR12582069258
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à PAUL PROUTE S.A de part son activité de 47.78C ( Autres commerces de détail spécialisés divers) sont :
- 01517 : Commerces de détail non alimentaire (54.3% des salariés)
- 01487 : Commerce de détail de l'horlogerie bijouterie (9.6% des salariés)
- 01539 : Commerces de détail papeterie bureau librairie (7.4% des salariés)
- 01483 : Commerce de détail habillement textiles (2.2% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (1.5% des salariés)
- 01557 : Commerce articles de sports équipements loisirs (1.3% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (23.6% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- alteria expertise et conseils
- baille-barrelle, charles
- baille-barrelle, charles,
- cofidec,
- cofidec,
- compagnie fiduciaire de l'ouest parisien
- compagnie fiduciaire de l'ouest parisien ;
- polack, denis,
- secat,
- secat. .
- taine, alain,
Les modifications survenues dans l'administration de la société PAUL PROUTE S.A
- 2008-03-31 : Commissaire aux comptes titulaire partant : Polack, Denis, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : COFIDEC, Commissaire aux comptes suppléant partant : Taine, Alain, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SECAT. .
- 2013-05-14 : Commissaire aux comptes titulaire partant : COFIDEC, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Baille-Barrelle, Charles, Commissaire aux comptes suppléant partant : SECAT, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : COMPAGNIE FIDUCIAIRE DE L'OUEST PARISIEN
- 2017-12-20 : Commissaire aux comptes suppléant partant : COMPAGNIE FIDUCIAIRE DE L'OUEST PARISIEN ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Alteria Expertise et Conseils
- 2019-08-14 : Commissaire aux comptes titulaire partant : Baille-Barrelle, Charles ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Alteria Expertise et Conseils
Les autres mandats des administrateurs
- baille-barrelle, charles :
- 2020-07-17 : BCBF (790238141)
- 2020-03-03 : MODE INFORMATION (997506613)
- 2019-12-20 : B.HARRISON (753022060)
- 2013-07-31 : HAUT ET COURT TV (533500872)
- 2013-07-31 : HAUT ET COURT (519551840)
- 2013-06-02 : MED-LINE (353601842)
- 2011-08-19 : TRANSWAGGON (301768404)
- 2011-04-19 : INTERNATIONAL LANGUAGE CENTRE (FRANCE) (702038761)
- 2009-10-28 : MARLEY (380601773)
- 2008-08-12 : CEF INVESTISSEMENTS (492711502)
- 2008-08-12 : CBV CONSEIL (478101470)
- 2008-07-21 : TRIDOO (490514742)
- 2008-07-06 : QUADRICIEL (495034746)
- baille-barrelle, charles, :
- 2013-05-21 : PRIMO FRANCE II (533084810)
- 2013-05-21 : LM ARTHUR PROPERTIES (752898544)
- 2013-05-21 : PRIMO PROPERTIES (538764010)
- 2012-01-31 : MODE INFORMATION (997506613)
- 2008-06-27 : RYOKANE (491498416)
- cofidec, :
- 2017-11-05 : IRIUM SOFTWARE (428292585)
- 2016-09-27 : INTERNATIONAL LANGUAGE CENTRE (FRANCE) (702038761)
- 2015-09-16 : FINANCIERE TRESOR DU PATRIMOINE (482777240)
- 2013-10-16 : PROVEA (449149038)
- 2011-03-04 : INDIE CIRCLE (450092770)
- 2009-10-25 : HAUT ET COURT (380976647)
- 2009-10-21 : TLG (381323427)
- 2008-11-04 : DOUCE FRANCE (448585091)
- 2008-03-27 : KEREON (487606469)
- cofidec, :
- 2017-11-05 : IRIUM SOFTWARE (428292585)
- 2016-09-27 : INTERNATIONAL LANGUAGE CENTRE (FRANCE) (702038761)
- 2015-09-16 : FINANCIERE TRESOR DU PATRIMOINE (482777240)
- 2013-10-16 : PROVEA (449149038)
- 2011-03-04 : INDIE CIRCLE (450092770)
- 2009-10-25 : HAUT ET COURT (380976647)
- 2009-10-21 : TLG (381323427)
- 2008-11-04 : DOUCE FRANCE (448585091)
- 2008-03-27 : KEREON (487606469)
- compagnie fiduciaire de l'ouest parisien :
- 2013-09-19 : LLR (425105236)
- polack, denis, :
- 2017-03-16 : BUMEA (477642029)
- 2013-11-10 : DAHLIA ACQUISITION (505268276)
- 2010-01-31 : CABINET GRAFF (323056630)
- 2009-03-10 : MODE INFORMATION (997506613)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société PAUL PROUTE S.A et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | PAUL PROUTE S.A |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 582069258 00017 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5699 SA à directoire (s.a.i.) |
Date de création de l'unité légale | 1958-01-01 : mercredi 01 janvier 1958 |
Activité principale de l'unité légale | 47.78C : Autres commerces de détail spécialisés divers |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 03 avec 6 à 9 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Autres commerces de détail en magasin spécialisé |
Activite | Autres commerces de détail spécialisés divers |
Synonyme | vendeur de matériel photographique, vendeur de souvenirs, vendeur d'artisanat, vendeur d'objets d'arts, galerie d'art, galeriste, armurier, armurerie, surplus, vendeur de timbres et pièces, numismatique, numismate, philatélie, philatéliste, marchand |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de PAUL PROUTE S.A- CO
2019 | 5 830 060.00 | 4 352 116.00 |
2018 | 1 477 943.00 | 4 598 682.00 |
2019 | 199 504.00 |
2018 | 199 504.00 |
2019 | -11 464.00 |
2018 | -178 913.00 |
2019 | 4 352 116.00 |
2018 | 4 598 682.00 |
2019 | 408 201.00 |
2018 | 408 201.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société PAUL PROUTE S.A- lundi 31 mars 2008: Modification
Bodacc B n°20080055 publié le 31/03/2008Annonce n° 2246 N° RCS : 582069258 - Dénomination : PAUL PROUTE S.A. - forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance - capital : 199504 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : Polack, Denis, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : COFIDEC, Commissaire aux comptes suppléant partant : Taine, Alain, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SECAT. . - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 10 décembre 2008: Depot des comptes
- lundi 21 décembre 2009: Depot des comptes
- lundi 13 décembre 2010: Depot des comptes
- lundi 19 décembre 2011: Depot des comptes
- lundi 05 novembre 2012: Depot des comptes
- mardi 14 mai 2013: Modification
Bodacc B n°20130091 publié le 14/05/2013Annonce n° 1739 N° RCS : 582069258 - Dénomination : PAUL PROUTE S.A. - forme juridique : Société anonyme - capital : 199504 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : COFIDEC, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Baille-Barrelle, Charles, Commissaire aux comptes suppléant partant : SECAT, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : COMPAGNIE FIDUCIAIRE DE L'OUEST PARISIEN - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 16 décembre 2013: Depot des comptes
- samedi 13 décembre 2014: Depot des comptes
- vendredi 13 novembre 2015: Depot des comptes
- jeudi 17 novembre 2016: Depot des comptes
- samedi 11 novembre 2017: Depot des comptes
- mercredi 20 décembre 2017: Modification
Bodacc B n°20170244 publié le 20/12/2017Annonce n° 1102 N° RCS : 582069258 - Dénomination : PAUL PROUTE S.A. - forme juridique : Société anonyme - capital : 199504 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : COMPAGNIE FIDUCIAIRE DE L'OUEST PARISIEN ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Alteria Expertise et Conseils - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 16 novembre 2018: Depot des comptes
- mercredi 14 août 2019: Modification
Bodacc B n°20190156 publié le 14/08/2019Annonce n° 1378 N° RCS : 582069258 - Dénomination : PAUL PROUTE S.A. - forme juridique : Société anonyme - capital : 199504 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : Baille-Barrelle, Charles ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Alteria Expertise et Conseils - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 10 octobre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société PAUL PROUTE S.A- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
74 RUE DE SEINE 75006 PARIS 6
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société PAUL PROUTE S.A- COUAPEL MAXIME : 6 RUE DE L ECUREUIL 83520 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
- FULCONIS CAROLINE : LE GUERN 56420 GUEHENNO
- LARREY ALAIN : 5 RUE FREDERIC BASTIAT 40000 MONT-DE-MARSAN
- MONTIJANO MARINO : 4 ALL DE LA GARDIOLE 83270 SAINT-CYR-SUR-MER
- ADDICT SAS : 6 RUE DE L HOPITAL 76000 ROUEN
- ESTAMPADOU : 540 BD DES REMPARTS 83300 DRAGUIGNAN
- EXOTOUCH' : 13 RUE MARX DORMOY 75018 PARIS 18
- FDP ST REMY MOUSTIERS : 1411 CHE DE SAINT PIERRE 13400 AUBAGNE
- INTELLIGENT MANUFACTURING SOFTWARE : 800 BROADWAY HAVERHILL MA 0183
- LADEL CREATIVE : 6 RUE PASTEUR 59217 CATTENIERES
- LE PRATICABLE : 2 RUE DES PORTES MORDELAISES 35000 RENNES
- LYSOHE : 23 GRANDE RUE 05100 BRIANCON
- MIFABU DIFFUSION : 580 AV DE PARIS 79000 NIORT
- ROYAL GALLERY : 15 RUE COLBERT 78000 VERSAILLES
- SURPRISE 23 : 23 AV PAUL LACAVE 97130 CAPESTERRE-BELLE-EAU
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société PAUL PROUTE S.A- BURZYNSKI DELLOYE CAROLINE : 16 RUE DE SAVOIE 75006 PARIS 6
- CLAUDEL BERTRAND : 46 RUE ST PLACIDE 75006 PARIS 6
- LEVHA GAUTHIER : 11 RUE LITTRE 75006 PARIS 6
- MULLAN CONOR : 16 RUE DE CONDE 75006 PARIS 6
- WILTHIEN LAURENT : 29 RUE MAZARINE 75006 PARIS 6
- 91 SAINT GERMAIN : 91 BD SAINT GERMAIN 75006 PARIS 6
- ASSOCIATION SOMME-HUNTING : 10 RUE HONORE CHEVALIER 75006 PARIS 6
- C.HEUSELE- AVOCATS : 151 BD DU MONTPARNASSE 75006 PARIS 6
- DU TOUR JEHAN : 12 RUE DE SEINE 75006 PARIS 6
- GE SARL : 2 RUE DE CONDE 75006 PARIS 6
- GENTIL GEEK : 11 RUE D ASSAS 75006 PARIS 6
- LAS NINAS PICTURES : 8 RUE DE L ODEON 75006 PARIS 6
- SCI ODEON QUATRE VENTS : 3 RUE DES QUATRE VENTS 75006 PARIS 6
- SMB 92 : 101 RUE DE SEVRES 75006 PARIS 6
- STP 77 : 77 RUE DES SAINTS PERES 75006 PARIS 6
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société PAUL PROUTE S.ARéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives