PONCELET PRIMEURS
Présentation générale de PONCELET PRIMEURS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société PONCELET PRIMEURS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société PONCELET PRIMEURS est situé au 6 RUE PONCELET 75017 PARIS 17
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 01 juin 1988 et qui est immatriculée sous le numéro 582083366 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 6 à 9 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 47.21Z ( Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 47.21Z (Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé), les activités sont :
- - le commerce de détail de fruits et légumes en conserve
- - le commerce de détail de fruits et légumes frais
Mais exclus
- - le commerce de détail de fruits et légumes surgelés (cf47.11A)
Chiffre d’affaire
PONCELET PRIMEURS à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 1 860 798.00 € pour un résultat de 7 659.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 6 à 9 salariés
Greffe
PONCELET PRIMEURS est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si PONCELET PRIMEURS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR44582083366
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à PONCELET PRIMEURS de part son activité de 47.21Z ( Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé) sont :
- 01505 : Commerce de détail fruits légumes épicerie (84.6% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (7.7% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (7.7% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- briant, frederic,
- monti,
Les modifications survenues dans l'administration de la société PONCELET PRIMEURS
- 2012-02-05 : Commissaire aux comptes titulaire partant : Briant, Frederic, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Monti, nom d'usage : Albertini, Carole
- 2015-05-13 : modification du Gérant Levy, Michel, Administrateur partant : Laury, Audrey, Administrateur partant : Gravier, nom d'usage : Levy, Celine, Administrateur partant : Lemeux, nom d'usage : Levy, Micheline, Commissaire aux comptes titulaire partant : Monti, nom d'usage : Albertini, Carole, Commissaire aux comptes suppléant partant : AXIS SARL
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société PONCELET PRIMEURS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | PONCELET PRIMEURS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 582083366 00010 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 1988-06-01 : mercredi 01 juin 1988 |
Activité principale de l'unité légale | 47.21Z : Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 03 avec 6 à 9 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé |
Activite | Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé |
Synonyme | maraîcher, primeur, marchand de légumes, marchand de fruits, marchand de fruits et légumes, détaillant de fruits et légumes |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de PONCELET PRIMEURS- 110
2019 | 1 199 579.00 | 985 065.00 |
2018 | 214 515.00 | 969 115.00 |
2019 | 40 000.00 |
2018 | 40 000.00 |
2019 | 116 697.00 |
2018 | 112 855.00 |
2019 | 985 065.00 |
2018 | 969 115.00 |
2019 | 1 860 798.00 |
2018 | 1 950 232.00 |
2019 | 7 659.00 |
2018 | 44 465.00 |
2019 | 12 108.00 |
2018 | 43 461.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société PONCELET PRIMEURS- mercredi 10 décembre 2008: Depot des comptes
- jeudi 14 janvier 2010: Depot des comptes
- lundi 08 novembre 2010: Depot des comptes
- vendredi 25 novembre 2011: Depot des comptes
- dimanche 05 février 2012: Modification
Bodacc B n°20120025 publié le 05/02/2012Annonce n° 1495 N° RCS : 582083366 - Dénomination : PONCELET PRIMEURS - forme juridique : Société anonyme - capital : 40000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : Briant, Frederic, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Monti, nom d'usage : Albertini, Carole - Modification : modification survenue sur l'adresse de l'établissement et l'administration
- samedi 27 juillet 2013: Depot des comptes
- mardi 22 octobre 2013: Depot des comptes
- mercredi 13 mai 2015: Modification
Bodacc B n°20150091 publié le 13/05/2015Annonce n° 1509 N° RCS : 582083366 - Dénomination : PONCELET PRIMEURS - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 40000 EUR - Administration : modification du Gérant Levy, Michel, Administrateur partant : Laury, Audrey, Administrateur partant : Gravier, nom d'usage : Levy, Celine, Administrateur partant : Lemeux, nom d'usage : Levy, Micheline, Commissaire aux comptes titulaire partant : Monti, nom d'usage : Albertini, Carole, Commissaire aux comptes suppléant partant : AXIS SARL - Modification : modification survenue sur la forme juridique et l'administration
- jeudi 12 mai 2016: Depot des comptes
- lundi 07 novembre 2016: Depot des comptes
- jeudi 04 mai 2017: Depot des comptes
- mardi 04 décembre 2018: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société PONCELET PRIMEURS- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
6 RUE PONCELET 75017 PARIS 17 - vendredi 25 décembre 1998 : Fermé
5 RUE PONCELET 75017 PARIS 17 - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
7 RUE PONCELET 75017 PARIS 17 - lundi 18 décembre 2000 : Fermé
9 RUE PONCELET 75017 PARIS 17
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société PONCELET PRIMEURS- ARREDONDO ROGER : 189 CHE DE COULY 31330 MERVILLE
- CAPILLON SEBASTIEN : PL DES LICES 56000 VANNES
- CONSTANTE JEAN : 39 IMP DU GOLF 97435 SAINT-PAUL
- GASCOIN NICOLE : PL DU BOIS HALBOUT 14220 CESNY-LES-SOURCES
- GONTHIER JEAN : 38 RUE EDGAR AVRIL 97430 LE TAMPON
- HABERT THIERRY : AV DE KOUTIALA 61000 ALENCON
- LATCHIMY JEAN : 72 RUE ADRIEN LAGOURGUE 97424 SAINT-LEU
- M'RABET HAFEDH : 99 BD DE LA BARASSE 13011 MARSEILLE 11
- ARRAS FRUITS : 3 RUE D ACHICOURT 62000 ARRAS
- BARON : 70 RUE JEAN SANS PEUR 59800 LILLE
- FAMI : 7 BD LUCIEN DEGUT 13500 MARTIGUES
- LA FARANDOLE DES FRUITS ET LEGUMES : 130 CHE MADRAGUE VILLE 13015 MARSEILLE 15
- R3F : 46 AV MAL DE LATTRE DE TASSIGNY 40140 SOUSTONS
- SARL PARENT PRIMEURS : 380 RUE LEON GAMBETTA 59000 LILLE
- SARL TYROL : 60 AV DE NICE 06800 CAGNES-SUR-MER
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société PONCELET PRIMEURS- BESERMAN LAURA : 45 RUE DE TOCQUEVILLE 75017 PARIS 17
- COMPLAINVILLE GHYLAINE : 23 AV NIEL 75017 PARIS 17
- ED DAHBY FATIMA : 96 BD DES BATIGNOLLES 75017 PARIS 17
- GUILLAUME JULES : 175 BD MALESHERBES 75017 PARIS 17
- HORDIES JEAN : 6 RUE ANATOLE DE LA FORGE 75017 PARIS 17
- MAS-GODART CAROLINE : 17 RUE LEGENDRE 75017 PARIS 17
- MOURALI CYRIL : 153 RUE DE ROME 75017 PARIS 17
- PAKHOMOVA MIA : 60 RUE DE TOCQUEVILLE 75017 PARIS 17
- SEROR OLIVIER : 55 RUE LEGENDRE 75017 PARIS 17
- YAHNYCH STEPAN : 18 RUE GAUTHEY 75017 PARIS 17
- AUBERT ET COMPAGNIE : 5 PL DE WAGRAM 75017 PARIS 17
- GRILL'INN : 94 RUE DE SAUSSURE 75017 PARIS 17
- MUSIQUE DU REEL : 33 RUE BROCHANT 75017 PARIS 17
- SCI DU 1 RUE CONDORCET : 15 AV GOURGAUD 75017 PARIS 17
- SCI TPDM : 177 BD PEREIRE 75017 PARIS 17
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société PONCELET PRIMEURSRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives