ACF VOYAGES
Présentation générale de ACF VOYAGES
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société ACF VOYAGES et ses dirigeants.
Immatriculation
La société ACF VOYAGES est situé au 8 PL DE LA CONCORDE 75008 PARIS 8
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 01 janvier 1958 et qui est immatriculée sous le numéro 582144903 au greffe de PARIS
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 15 300,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 68.20B ( Location de terrains et d'autres biens immobiliers)
L'activité déclarée au greffe est : Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 68.20B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- - la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
- - la location de fonds de commerce
- - la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- - la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
Chiffre d’affaire
ACF VOYAGES à réalisé en 2017 un chiffre d'affaire de 4 724.00 € pour un résultat de -2 404.00 € grace à 0 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
ACF VOYAGES est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si ACF VOYAGES est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR64582144903
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à ACF VOYAGES de part son activité de 68.20B ( Location de terrains et d'autres biens immobiliers) sont :
- 01527 : Immobilier (35.4% des salariés)
- 01043 : Gardiens concierges employés d'immeubles (8% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (5.9% des salariés)
- 02156 : Grands Magasins et magasins Populaires (4.9% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (4% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (2.6% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (2.6% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (2.2% des salariés)
- 01631 : Hôtellerie de plein Air (1.5% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (1.2% des salariés)
- 02021 : Golf (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (30.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- cazin d'honincthun, hubert,
- de geoffroy du rouret, hugues
- de geoffroy du rouret, hugues,
- floquet, françois
- floquet, françois,
- herlicq, bruno
- pascault, thierry
- pascault, thierry ;
Les modifications survenues dans l'administration de la société ACF VOYAGES
- 2010-12-26 : Gérant partant : Cazin D'honincthun, Hubert, nomination du Gérant : De Geoffroy Du Rouret, Hugues
- 2012-09-05 : Gérant partant : De Geoffroy Du Rouret, Hugues, nomination du Gérant : Floquet, François
- 2017-03-23 : Gérant partant : Floquet, François, nomination du Gérant : Pascault, Thierry
- 2018-07-15 : Gérant partant : Pascault, Thierry ; nomination du Gérant : Herlicq, Bruno
- 2018-12-18 : Gérant partant : Herlicq, Bruno ; nomination de l'Associé unique : Société de Gestion de l'Automobile Club de France
Les autres mandats des administrateurs
- de geoffroy du rouret, hugues :
- 2011-05-11 : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES HOTELS N° 6 ET 8 PLACE DE LA CONCORDE (424226579)
- de geoffroy du rouret, hugues, :
- 2012-03-23 : BEAULIEU PATRIMOINE DEVELOPPEMENT (440993665)
- herlicq, bruno :
- 2018-07-15 : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES HOTELS N° 6 ET 8 PLACE DE LA CONCORDE (424226579)
- 2018-07-13 : SCI DES NAÏADES (813724366)
- 2012-07-11 : FRED PARTNERS (497926212)
- 2010-10-26 : LOGELBACK (439415910)
- pascault, thierry :
- 2018-07-19 : SOCIETE DE GESTION DE L'AUTOMOBILE CLUB DE FRANCE (732034491)
- 2017-03-22 : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES HOTELS N° 6 ET 8 PLACE DE LA CONCORDE (424226579)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société ACF VOYAGES et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | ACF VOYAGES |
Dénomination usuelle de l'unité légale | AGENCE AAT |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 582144903 00017 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 1958-01-01 : mercredi 01 janvier 1958 |
Activité principale de l'unité légale | 68.20B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
État administratif de l'unité légale | C : Cessée |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Activités immobilières |
Sous section | Activités immobilières |
Division | Location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de ACF VOYAGES- CO
2017 | 28 334.00 | 28 174.00 |
2016 | 161.00 |
2017 | 15 300.00 |
2016 |
2017 | -2 404.00 |
2016 |
2017 | 28 174.00 |
2016 |
2017 | 4 724.00 | 4 724.00 |
2016 |
2017 | -2 404.00 |
2016 |
2017 | -2 404.00 |
2016 |
2017 | 2 528.00 |
2016 | 2 528.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société ACF VOYAGES- mardi 04 mars 2008: Depot des comptes
- vendredi 26 septembre 2008: Depot des comptes
- jeudi 13 août 2009: Depot des comptes
- lundi 02 août 2010: Depot des comptes
- dimanche 26 décembre 2010: Modification
Bodacc B n°20100250 publié le 26/12/2010Annonce n° 2327 N° RCS : 582144903 - Dénomination : AGENCES A A T - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 15300 EUR - Administration : Gérant partant : Cazin D'honincthun, Hubert, nomination du Gérant : De Geoffroy Du Rouret, Hugues - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 14 novembre 2011: Depot des comptes
- mercredi 05 septembre 2012: Modification
Bodacc B n°20120171 publié le 05/09/2012Annonce n° 1483 N° RCS : 582144903 - Dénomination : AGENCES A A T - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 15300 EUR - Administration : Gérant partant : De Geoffroy Du Rouret, Hugues, nomination du Gérant : Floquet, François - Modification : modification survenue sur l'administration
- samedi 08 septembre 2012: Depot des comptes
- lundi 22 juillet 2013: Depot des comptes
- samedi 14 juin 2014: Depot des comptes
- jeudi 04 juin 2015: Depot des comptes
- mercredi 13 juillet 2016: Depot des comptes
- jeudi 23 mars 2017: Modification
Bodacc B n°20170058 publié le 23/03/2017Annonce n° 1601 N° RCS : 582144903 - Dénomination : AGENCES A A T - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 15300 EUR - Administration : Gérant partant : Floquet, François, nomination du Gérant : Pascault, Thierry - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 05 juillet 2017: Depot des comptes
- dimanche 15 juillet 2018: Modification
Bodacc B n°20180133 publié le 15/07/2018Annonce n° 1079 N° RCS : 582144903 - Dénomination : AGENCES A A T - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 15300 EUR - Administration : Gérant partant : Pascault, Thierry ; nomination du Gérant : Herlicq, Bruno - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 02 août 2018: Depot des comptes
- mardi 18 décembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180241 publié le 18/12/2018Annonce n° 638 N° RCS : 582144903 - Dénomination : AGENCES A A T - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 15300 EUR - Administration : Gérant partant : Herlicq, Bruno ; nomination de l'Associé unique : Société de Gestion de l'Automobile Club de France - Modification : Dissolution sans liquidation de la société, décision de l'associé unique
- vendredi 25 janvier 2019: Radiation
Bodacc B publié le 25/01/2019N° RCS : 582144903 - Dénomination : AGENCES A A T 8 rue de la Concorde 75008 Paris - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - Radiaton du registre
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société ACF VOYAGES- lundi 07 janvier 2019 : Fermé
8 PL DE LA CONCORDE 75008 PARIS 8
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société ACF VOYAGES- AZNAR JUAN : PL MAIRIE 26790 BOUCHET
- METAIS CHANTAL : 19 LE VAU 45340 AUXY
- CIME : 390 AV DU MISTRAL 13600 LA CIOTAT
- DOMETAM : 6 BD DES PASSEMENTIERS 43140 SAINT-DIDIER-EN-VELAY
- INDIVISION CAZENAVE : RTE DE PIERREFITTE 65120 ESQUIEZE-SERE
- LAMADONE : BLAIZAT 43300 MAZEYRAT D'ALLIER
- LEONIE : 3 RUE ANTOINE DE ST EXUPERY 13200 ARLES
- MALAVI : 17 PL DU FORON 74950 SCIONZIER
- SCI FAMILY SIX : LE BOUREY 14570 CLECY
- SCI GAELANT : 3 ALL DE PROVENCE 13620 CARRY-LE-ROUET
- SCI HERMO : 7 RUE ISABELLE DE FRANCE 37700 LA VILLE-AUX-DAMES
- SCI LA FONTAINE : 194 AV THERMALE 63400 CHAMALIERES
- SCI LE PETIT MARAIS : 30 RUE DIEULAFOY 75013 PARIS 13
- SCI MLMJT : 54 CHE DE GAILLAGUES 81380 LESCURE D'ALBIGEOIS
- SCI VIKING : RUE DE L ORME 73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société ACF VOYAGES- FORESTIER DIANE : 136 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- LECA ANNE : 20 BD MALESHERBES 75008 PARIS 8
- PERICARD ARNAUD : 9 RUE BOISSY D'ANGLAS 75008 PARIS 8
- AGORAEXPAT SAS : 91 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS 8
- COMME UN POISSON DANS L'EAU PRODUCTIONS : 23 RUE D EDIMBOURG 75008 PARIS 8
- COUR D'AVRIL : 10 RUE DE L ISLY 75008 PARIS 8
- ENERGY CONCEPT : 34 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- ESSENTIALS ADVISORS : 18 RUE PASQUIER 75008 PARIS 8
- F P M : 11 RUE BALZAC 75008 PARIS 8
- FINANCIERE AJS : 5 RUE GREFFULHE 75008 PARIS 8
- FREDDI : 29 RUE VERNET 75008 PARIS 8
- LION VERT IMMOBILIER : 10 RUE DE PENTHIEVRE 75008 PARIS 8
- PANPAN COMMUNICATION : 34 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- SCI BEA : 20 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
- SCI SAINT ANTOINE : 41 AV MONTAIGNE 75008 PARIS 8
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société ACF VOYAGESRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives