PRINCESSE SA
Présentation générale de PRINCESSE SA
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société PRINCESSE SA et ses dirigeants.
Immatriculation
La société PRINCESSE SA est situé au 15 RUE PRINCESSE 75006 PARIS 6
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 01 janvier 1959 et qui est immatriculée sous le numéro 592006191 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 20 à 49 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 1 000 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 56.10A ( Restauration traditionnelle)
L'activité déclarée au greffe est : Restauration traditionnelle
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 56.10A (Restauration traditionnelle), les activités sont :
- - l'activité de restauration avec un service à la table
Chiffre d’affaire
PRINCESSE SA à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 3 126 852.00 € pour un résultat de 140 972.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
PRINCESSE SA est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si PRINCESSE SA est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR92592006191
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à PRINCESSE SA de part son activité de 56.10A ( Restauration traditionnelle) sont :
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (94.5% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1% des salariés)
- 02060 : Cafétérias (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- beas
- destruel bernadet s a s.
- experts et commissaires sarl,
- fatien, nicolas, nomination de l'
- fatien, philippe,
- helie, melinda
- legrand, xavier ;
- lm audit,
- quercy, marc,
Les modifications survenues dans l'administration de la société PRINCESSE SA
- 2008-10-16 : Administrateur partant : Fatien, Nicolas, nomination de l'Administrateur : Fatien, Philippe, Commissaire aux comptes titulaire partant : EXPERTS ET COMMISSAIRES SARL, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : LM AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : Quercy, Marc, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : DESTRUEL BERNADET S A S.
- 2010-08-10 : modification du Président Legrand, Xavier, Administrateur partant : Fatien, Muguette Catherine, Administrateur partant : Fatien, Philippe
- 2014-10-14 : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
- 2014-12-31 : Commissaire aux comptes titulaire partant : LM AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : DESTRUEL BERNADET S A S
- 2018-11-02 : Président partant : Legrand, Xavier ; nomination du Président : Helie, Melinda
- 2020-11-04 : Commissaire aux comptes suppléant partant : BEAS
Les autres mandats des administrateurs
- beas :
- 2021-02-02 : SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT (412391104)
- 2021-02-02 : HONEYWELL FRANCE C (428766901)
- 2021-02-02 : UNIBEL (552002578)
- 2021-01-31 : HONEYWELL FRANCE F (824479653)
- 2021-01-29 : GESTION DU CASINO DE MANDELIEU NAPOULE (320978216)
- 2021-01-29 : MEDIAPERFORMANCES (332403997)
- 2021-01-28 : MEDI@LYS (481138998)
- 2021-01-28 : Loire-Atlantique Développement - SELA (860800077)
- 2021-01-28 : TRAINVEST (504573031)
- 2021-01-27 : AUDIKA GROUPE (310612387)
- 2021-01-27 : VINCI ENERGIES FRANCE INDUSTRIE OUEST-ATLANTIQUE & PACIFIQUE (814572715)
- 2021-01-26 : SOLERA EMEA (814571113)
- 2021-01-26 : SOCIETE GENERALE SCF (479755480)
- 2021-01-24 : BUNGE HOLDINGS FRANCE (443616222)
- 2021-01-22 : AMADA S.A (662052810)
- 2021-01-22 : HONEYWELL EUROPE SERVICES (311570956)
- 2021-01-22 : SOC 6 (450977749)
- 2021-01-22 : ELIOR GROUP (408168003)
- 2021-01-21 : GENEBANQUE (327479069)
- 2021-01-21 : TIGER STORES FRANCE 4 (802464578)
- lm audit, :
- 2014-08-01 : FERDI (479264186)
- 2010-02-24 : SOCIETE D'ART TRIGANO - NAHON (308017672)
- 2008-06-18 : BRASSERIE LE BOURBON (329860357)
- 2008-04-17 : V D I -VENDOME DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL (333101467)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société PRINCESSE SA et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | PRINCESSE SA |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 592006191 00015 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1959-01-01 : jeudi 01 janvier 1959 |
Activité principale de l'unité légale | 56.10A : Restauration traditionnelle |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Hébergement et restauration |
Sous section | Restauration |
Division | Restaurants et services de restauration mobile |
Activite | Restauration traditionnelle |
Synonyme | restaurant, resto |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de PRINCESSE SA- CO
2019 | 2 849 036.00 | 1 857 816.00 |
2018 | 991 221.00 | 1 937 353.00 |
2019 | 1 000 000.00 |
2018 | 1 000 000.00 |
2019 | 62 652.00 |
2018 | -72 012.00 |
2019 | 1 857 816.00 |
2018 | 1 937 353.00 |
2019 | 3 126 852.00 | 3 126 852.00 |
2018 | 2 761 159.00 |
2019 | 140 972.00 |
2018 | -36 570.00 |
2019 | 62 652.00 |
2018 | -72 012.00 |
2019 | 2 207 023.00 | 832 912.00 |
2018 | 1 374 111.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société PRINCESSE SA- jeudi 16 octobre 2008: Modification
Bodacc B n°20080188 publié le 16/10/2008Annonce n° 1847 N° RCS : 592006191 - Dénomination : SOCIETE PRINCESSE - forme juridique : Société anonyme - capital : 1000000 EUR - Administration : Administrateur partant : Fatien, Nicolas, nomination de l'Administrateur : Fatien, Philippe, Commissaire aux comptes titulaire partant : EXPERTS ET COMMISSAIRES SARL, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : LM AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : Quercy, Marc, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : DESTRUEL BERNADET S A S. - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 20 novembre 2008: Depot des comptes
- mercredi 09 décembre 2009: Depot des comptes
- mardi 10 août 2010: Modification
Bodacc B n°20100153 publié le 10/08/2010Annonce n° 934 N° RCS : 592006191 - Dénomination : SOCIETE PRINCESSE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1000000 EUR - Administration : modification du Président Legrand, Xavier, Administrateur partant : Fatien, Muguette Catherine, Administrateur partant : Fatien, Philippe - Modification : modification survenue sur la forme juridique et l'administration
- mardi 14 septembre 2010: Depot des comptes
- lundi 22 août 2011: Depot des comptes
- lundi 27 août 2012: Depot des comptes
- vendredi 30 août 2013: Depot des comptes
- samedi 23 août 2014: Depot des comptes
- mardi 14 octobre 2014: Modification
Bodacc B n°20140197 publié le 14/10/2014Annonce n° 1086 N° RCS : 592006191 - Dénomination : SOCIETE PRINCESSE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1000000 EUR - Administration : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : BEAS - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 31 décembre 2014: Modification
Bodacc B n°20140251 publié le 31/12/2014Annonce n° 1426 N° RCS : 592006191 - Dénomination : SOCIETE PRINCESSE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1000000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : LM AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : DESTRUEL BERNADET S A S - Modification : modification survenue sur l'administration
- samedi 05 septembre 2015: Depot des comptes
- mardi 09 août 2016: Depot des comptes
- samedi 26 août 2017: Depot des comptes
- vendredi 02 novembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180209 publié le 02/11/2018Annonce n° 2246 N° RCS : 592006191 - Dénomination : SOCIETE PRINCESSE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1000000 EUR - Administration : Président partant : Legrand, Xavier ; nomination du Président : Helie, Melinda - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 09 novembre 2018: Depot des comptes
- dimanche 28 juillet 2019: Depot des comptes
- mercredi 04 novembre 2020: Modification
Bodacc B n°20200215 publié le 04/11/2020Annonce n° 614 N° RCS : 592006191 - Dénomination : SOCIETE PRINCESSE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1000000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : BEAS - Modification : modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société PRINCESSE SA- samedi 31 décembre 2016 : Ouvert
15 RUE PRINCESSE 75006 PARIS 6
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société PRINCESSE SA- COULET JACKY : 19 RUE MARCEL HUGON 39300 MONNET-LA-VILLE
- HOARAU LISETTE : 214 RUE SAINT MAUR 75010 PARIS 10
- 3C : RTE DE L AEROPORT 38590 SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS
- AM FOOD : 145 AV DU DIX HUIT JUIN 1940 92500 RUEIL-MALMAISON
- CLEMCEC : RUE JOACHIM DU BELLAY 49270 OREE-D'ANJOU
- COM HOME : 19 RUE LAURISTON 75116 PARIS 16
- DELICE THAI : 42 RUE HENRI BARBUSSE 92110 CLICHY
- DELKAZ 67 : 28 RUE KUHN 67000 STRASBOURG
- LA MUSETTE : 12 RUE ROGER-HENRI GUERRAND 35000 RENNES
- LA PETITE CHOPE : 105 BD NEY 75018 PARIS 18
- PITRAC : 3 PL PITRAC 40000 MONT-DE-MARSAN
- PLANETE EUROPE : 6 RUE CAULAINCOURT 75018 PARIS 18
- SARL LA ROSIERE : 12 CHE DE ROSIERE 38300 BOURGOIN-JALLIEU
- TREIZE A L'AISE : 59 QUAI PAUREL 11370 LEUCATE
- VIETNAM DELICE : 50 AV DE LARDENNE 31100 TOULOUSE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société PRINCESSE SA- CHAUMONT CATHERINE : 39 RUE DE VAUGIRARD 75006 PARIS 6
- LE MEUR HELENE : 37 RUE DE L ABBE GREGOIRE 75006 PARIS 6
- ORSATTI MADELEINE : 17 RUE MONSIEUR LE PRINCE 75006 PARIS 6
- PITIGLIANO PIERRE : 10 RUE GIT LE COEUR 75006 PARIS 6
- POLETTI SOPHIE LYNN : 16 RUE DE LA GRANDE CHAUMIERE 75006 PARIS 6
- YAMAMURO REIKO : 21 RUE DU CHERCHE MIDI 75006 PARIS 6
- 341 PARADIS : 33 RUE DE SEVRES 75006 PARIS 6
- INDIVISION STEFFEN : 23 RUE SERPENTE 75006 PARIS 6
- LF GERMANY OFFICE 2 : 128 BD RASPAIL 75006 PARIS 6
- RELAIS LOUIS XIII : 1 RUE DU PONT DE LODI 75006 PARIS 6
- SCI 133 LAUJE : 133 BD RASPAIL 75006 PARIS 6
- SCI RASPAIL : 95 BD RASPAIL 75006 PARIS 6
- SOCIETE CIVILE HIPPOLYTE : 6 RUE DE L'ABBAYE 75006 PARIS 6
- SYND.COPR. 50 R DE L ASSOMPTION 75016 PA : 7 RUE FEROU 75006 PARIS 6
- TEISSEIRE HENRI VILLA MARIE ANTOINETTE : 18 RUE LE VERRIER 75006 PARIS 6
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société PRINCESSE SARéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives