ETS CHAUVEAU-LIBOURNE POIDS LOURDS
Présentation générale de ETS CHAUVEAU-LIBOURNE POIDS LOURDS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société ETS CHAUVEAU-LIBOURNE POIDS LOURDS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société ETS CHAUVEAU-LIBOURNE POIDS LOURDS est situé au 8 LA ROTONDE 33500 ARVEYRES
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 01 janvier 1958 et qui est immatriculée sous le numéro 595850082 au greffe de LIBOURNE
Elle emploie avec 20 à 49 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 1 000 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 45.19Z ( Commerce d'autres véhicules automobiles)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce d'autres véhicules automobiles
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 45.19Z (Commerce d'autres véhicules automobiles), les activités sont :
- - camions, remorques et semi-remorques
- - le commerce de gros et de détail de véhicules neufs ou usagés :
- - véhicules pour le camping tels que caravanes et autos-caravanes (camping-cars)
Mais exclus
- - la location de camions avec chauffeur (cf49.41C)
- - la location de camions sans chauffeur (cf77.12Z)
- - le commerce de gros et de détail de pièces et d'accessoires de véhicules automobiles (cf45.3)
Chiffre d’affaire
ETS CHAUVEAU-LIBOURNE POIDS LOURDS à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de -83 576.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
ETS CHAUVEAU-LIBOURNE POIDS LOURDS est du ressort du greffe de LIBOURNE dont les coordonnées postales sont 36 RUE VICTOR HUGO 33504 LIBOURNE CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0557255805 aux horaires suivants : Lun-Jeu: 8h30 à 12h/13h30 à 17h, Ven: 8h30 à 12h/13h30 à 16h et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-libourne.fr
TVA intracommunautaire
Si ETS CHAUVEAU-LIBOURNE POIDS LOURDS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR17595850082
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à ETS CHAUVEAU-LIBOURNE POIDS LOURDS de part son activité de 45.19Z ( Commerce d'autres véhicules automobiles) sont :
- 01090 : Services de l'automobile (70.9% des salariés)
- 01557 : Commerce articles de sports équipements loisirs (7.8% des salariés)
- 00054 : Métallurgie Région Parisienne (6.6% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (5.7% des salariés)
- 00878 : Métallurgie Rhône (3.9% des salariés)
- 01315 : Métallurgie Haute Marne Meuse (1.9% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- bez, stéphane,
- expertys audit
- m.j.p.m
- martin, laurent
- monjalet, thomas ;
Les modifications survenues dans l'administration de la société ETS CHAUVEAU-LIBOURNE POIDS LOURDS
- 2008-05-28 : Président de la société : CHAUVEAU Agnès Marie DoloresCommissaire aux comptes titulaire : BEZ Stéphane. Commissaire aux comptes suppléant : MARTIN Laurent.
- 2011-02-08 : Président de la société : CHAUVEAU Agnès Marie Dolorés Commissaire aux comptes titulaire : BEZ Stéphane Commissaire aux comptes suppléant : MARTIN Laurent
- 2012-06-15 : Commissaire aux comptes titulaire partant : Bez, Stéphane, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : EXPERTYS AUDIT
- 2013-01-06 : modification du Président de la société Chauveau, Agnès Marie Dolorés, nomination du Président de la société : Monjalet, Thomas
- 2013-10-17 : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT SUD OUEST SAS, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT SUD EST
- 2018-08-19 : Commissaire aux comptes titulaire partant : EXPERTYS AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Martin, Laurent
- 2020-10-09 : Président partant : Monjalet, Thomas ; nomination du Président : M.J.P.M
Les autres mandats des administrateurs
- expertys audit :
- 2020-12-26 : SOCIETE DES COLORANTS DU SUD OUEST (473201929)
- 2020-10-16 : SECURITE PROTECTION (348772955)
- 2020-10-11 : SP PARTICIPATIONS (423167279)
- 2020-10-08 : TELGA (440256402)
- 2020-10-01 : STRATUS PACKAGING (384818969)
- 2019-09-15 : L'ELECTROLYSE (460200645)
- 2019-07-17 : PGLS BOISSONS (508530219)
- 2019-05-10 : PROFESSIONNELS A DOMICILE (504019498)
- 2018-11-07 : DUPRAT FRERES - UNION DES CAVES FRANCO IBERIQUES (582720603)
- 2016-12-14 : DE VALETTE ASSURANCES (823948542)
- 2014-10-07 : LE RESERVOIR MASSAL (345355622)
- 2014-01-03 : ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE CRETE ET LAURENT (562038489)
- 2013-01-29 : BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON (441698016)
- 2012-08-29 : R2C (441408697)
- 2011-10-02 : JDS PARTICIPATIONS (508135134)
- 2011-10-02 : 10 MEDIAS (508354453)
- martin, laurent :
- 2020-03-06 : SCI LBO (751813205)
- 2019-09-30 : MY KORNER SHOP SERVICES (834245102)
- 2018-04-30 : EURL MINERVE (428634042)
- 2018-04-17 : ASSET C.P. (521512947)
- 2017-09-28 : EXPERTYS ILE DE FRANCE (353499023)
- 2014-12-24 : LBM (490330214)
- 2011-12-01 : SAS ALAIN MOUEIX (331395251)
- 2011-07-08 : TEXTIMAG (507832608)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société ETS CHAUVEAU-LIBOURNE POIDS LOURDS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | ETS CHAUVEAU-LIBOURNE POIDS LOURDS |
Dénomination usuelle de l'unité légale | CHAUVEAU SA |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 595850082 00016 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1958-01-01 : mercredi 01 janvier 1958 |
Activité principale de l'unité légale | 45.19Z : Commerce d'autres véhicules automobiles |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles |
Division | Commerce de véhicules automobiles |
Activite | Commerce d'autres véhicules automobiles |
Synonyme | vendeur de véhicules, réparateur de véhicules automobiles, vendeur de poids lourds, vendeur de camions |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de ETS CHAUVEAU-LIBOURNE POIDS LOURDS- CO
2019 | 5 327 411.00 | 3 266 885.00 |
2018 | 2 060 526.00 |
2019 | 1 000 000.00 |
2018 |
2019 | -83 576.00 |
2018 |
2019 | 3 266 885.00 |
2018 |
2019 | 1 748 305.00 | 26 144.00 |
2018 | 1 722 161.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société ETS CHAUVEAU-LIBOURNE POIDS LOURDS- mercredi 28 mai 2008: Modification
Bodacc B n°20080090 publié le 28/05/2008Annonce n° 1331 N° RCS : 595850082 - Dénomination : ETABLISSEMENTS CHAUVEAU - LIBOURNE POIDS LOURDS véhicules automobiles à usages industriel commercial et agricole neufs et d'occasion le commerce de lubrifiants et de pièces détachées - garage et réparation et location de véhicules à usage industriel commercial et agricole - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1000000.00 EUR - Administration : Président de la société : CHAUVEAU Agnès Marie DoloresCommissaire aux comptes titulaire : BEZ Stéphane. Commissaire aux comptes suppléant : MARTIN Laurent. - Modification : AUGMENTATION DE CAPITAL
- jeudi 29 mai 2008: Depot des comptes
- jeudi 28 mai 2009: Depot des comptes
- jeudi 03 juin 2010: Depot des comptes
- mardi 08 février 2011: Modification
Bodacc B n°20110027 publié le 08/02/2011Annonce n° 577 N° RCS : 595850082 - Dénomination : ETABLISSEMENTS CHAUVEAU - LIBOURNE POIDS LOURDS véhicules automobiles à usages industriel commercial et agricole neufs et d'occasion le commerce de lubrifiants et de pièces détachées - garage et réparation et location de véhicules à usage industriel commercial et agricole - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1000000.00 EUR - Administration : Président de la société : CHAUVEAU Agnès Marie Dolorés Commissaire aux comptes titulaire : BEZ Stéphane Commissaire aux comptes suppléant : MARTIN Laurent - Modification : CHANGEMENT DE GERANT CONSECUTIF
- lundi 01 août 2011: Depot des comptes
- vendredi 15 juin 2012: Modification
Bodacc B n°20120114 publié le 15/06/2012Annonce n° 407 N° RCS : 595850082 - Dénomination : ETABLISSEMENTS CHAUVEAU - LIBOURNE POIDS LOURDS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1000000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : Bez, Stéphane, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : EXPERTYS AUDIT - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 25 juin 2012: Depot des comptes
- dimanche 06 janvier 2013: Modification
Bodacc B n°20130004 publié le 06/01/2013Annonce n° 1180 N° RCS : 595850082 - Dénomination : ETABLISSEMENTS CHAUVEAU - LIBOURNE POIDS LOURDS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1000000 EUR - Administration : modification du Président de la société Chauveau, Agnès Marie Dolorés, nomination du Président de la société : Monjalet, Thomas - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 04 février 2013: Depot des comptes
- jeudi 17 octobre 2013: Modification
Bodacc B n°20130201 publié le 17/10/2013Annonce n° 385 N° RCS : 595850082 - Dénomination : ETABLISSEMENTS CHAUVEAU - LIBOURNE POIDS LOURDS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1000000 EUR - Administration : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT SUD OUEST SAS, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT SUD EST - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 05 août 2014: Depot des comptes
- mercredi 19 août 2015: Depot des comptes
- mardi 16 août 2016: Depot des comptes
- lundi 07 août 2017: Depot des comptes
- dimanche 19 août 2018: Modification
Bodacc B n°20180156 publié le 19/08/2018Annonce n° 518 N° RCS : 595850082 - Dénomination : ETABLISSEMENTS CHAUVEAU - LIBOURNE POIDS LOURDS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1000000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : EXPERTYS AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Martin, Laurent - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 11 septembre 2018: Depot des comptes
- vendredi 02 août 2019: Depot des comptes
- vendredi 09 octobre 2020: Modification
Bodacc B n°20200197 publié le 09/10/2020Annonce n° 496 N° RCS : 595850082 - Dénomination : ETABLISSEMENTS CHAUVEAU - LIBOURNE POIDS LOURDS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1000000 EUR - Administration : Président partant : Monjalet, Thomas ; nomination du Président : M.J.P.M - Modification : modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société ETS CHAUVEAU-LIBOURNE POIDS LOURDS- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
8 LA ROTONDE 33500 ARVEYRES - mercredi 01 juillet 2020 : Fermé
665 AV DE L EUROPE 33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC - mercredi 01 juillet 2020 : Ouvert
BELLE QUEUE 33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société ETS CHAUVEAU-LIBOURNE POIDS LOURDS- BARBIER ANDRE : 2 RUE DE VOUZIERS 08310 HAUVINE
- BERISA EMIN : 3 AV DU MARECHAL FOCH 87300 BELLAC
- DESGRANDCHAMPS ALEXANDRE : 9 RUE DU PALAIS 70000 VESOUL
- GABRY DOMINIQUE : 13 RUE NEUVE 62450 WARLENCOURT-EAUCOURT
- KILIC EROL : 9 RUE JACQUES CARTIER 33700 MERIGNAC
- ROMERO ACEVEDO SYLVAIN : 2 RUE VOLTAIRE 34725 SAINT-ANDRE-DE-SANGONIS
- ALTI FRANCE EVENEMENTS : 132 AV DE L EUROPE 94320 THIAIS
- AUTO CAMPING CAR SERVICE : 6 AV DES CARRIERES 14760 BRETTEVILLE-SUR-ODON
- AUTO N'HOMME GARAGE : 6 ALL DU GRAND PRE 42500 LE CHAMBON-FEUGEROLLES
- ETABLISSEMENTS DARRIGRAND : 117 AV MAL JUIN 64100 BAYONNE
- HAMARD TACTICAL TECHNOLOGIES - H.T.T : 26 RUE FRANCOIS COPPEE 77360 VAIRES-SUR-MARNE
- LAURENT PELLIET LC : ZA DE LA COSTARDAIS 22690 PLEUDIHEN-SUR-RANCE
- MOTOCROSSMAN : 40 CHE DU CLOS ROUX 44380 PORNICHET
- VEHICULES INDUSTRIELS SERVICES : 3 RUE DES SABLONS 94470 BOISSY-SAINT-LEGER
- WOOD BETON SPRL : RUE DE GOBEMONT 44B
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société ETS CHAUVEAU-LIBOURNE POIDS LOURDS- CARATY JEAN-MARC : 71 AV DU MARECHAL FOCH 33500 LIBOURNE
- CASTERA PHILIPPE : 2 CHE DE CARREYRE 33500 LIBOURNE
- LELLOUCHE SAMUEL : 38 AV GALLIENI 33500 LIBOURNE
- MANZANO ANTHONY : 95 AV DE L EPINETTE 33500 LIBOURNE
- CHAGALL : 36 RUE DU PRESIDENT DOUMER 33500 LIBOURNE
- GREG II : DOMAINE DE CHAUSSEMELLE 33500 ARVEYRES
- LA PRINTANIERE DES CHARRUAUDS : 118 AV DE LA ROUDET 33500 LIBOURNE
- LES ENFANTS : FERME LA ROQUETTE 33500 ARVEYRES
- O MAINS D'ADELE : 102 AV DU GENERAL DE GAULLE 33500 LIBOURNE
- PARENTITUDE : 15 ALL DES BERGERONNETTES 33500 LIBOURNE
- PBSL : 18 RUE CHANZY 33500 LIBOURNE
- SCI DU 67 RUE TROCARD : 67 RUE TROCARD 33500 LIBOURNE
- SCI TEAM SORAIN : 3 ALL DES BRUYERES 33500 ARVEYRES
- SIMON BONNAUD : 56 RTE DE SAINT EMILION 33500 LIBOURNE
- THOM.LOU : 31 RUE DES SAULES 33500 LIBOURNE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société ETS CHAUVEAU-LIBOURNE POIDS LOURDSRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives