SEMAT
Présentation générale de SEMAT
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SEMAT et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SEMAT est situé au 148 AV EMILE ZOLA 79100 THOUARS
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le samedi 01 janvier 1972 et qui est immatriculée sous le numéro 627220353 au greffe de NIORT
Elle emploie avec 50 à 99 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 1 050 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 46.61Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 46.61Z (Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole), les activités sont :
- - batteuses
- - charrues, épandeurs de fumier, semoirs
- - le commerce de gros de machines et de matériel agricoles :
- - machines à traire
- - machines et appareils pour l'aviculture, l'apiculture
- - moissonneuses
- - tracteurs agricoles et forestiers
Chiffre d’affaire
SEMAT à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 23 154 014.00 € pour un résultat de 847 235.00 € grace à 5 établissement(s) et avec 50 à 99 salariés
Greffe
SEMAT est du ressort du greffe de NIORT dont les coordonnées postales sont 18 RUE MARCEL PAUL 79028 NIORT CEDEX 9
Le greffe peut être appelé au 0549791440 aux horaires suivants : De 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-niort.fr
TVA intracommunautaire
Si SEMAT est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR72627220353
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SEMAT de part son activité de 46.61Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole) sont :
- 01404 : Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TP (82.7% des salariés)
- 00043 : Commission courtage importation exportation (3.6% des salariés)
- 00804 : VRP (1.7% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (1.6% des salariés)
- 02700 : Métallurgie Oise (1.5% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (8.9% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société SEMAT
- 2014-10-24 : Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE KPMG Commissaire aux comptes suppléant : DUPAS Luc Président : SOFI-ATLAN en fonction le 16 Octobre 2014 Directeur général : DUGAST Bernard en fonction le 16 Octobre 2014
- 2015-07-29 : Président : SOFI-ATLAN en fonction le 16 Octobre 2014 Directeur général : DUGAST Bernard en fonction le 16 Octobre 2014 Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL en fonction le 21 Juillet 2015 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 21 Juillet 2015
- 2016-12-28 : Président : SOFI-ATLAN en fonction le 16 Octobre 2014 ; Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL en fonction le 21 Juillet 2015 ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 21 Juillet 2015
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SEMAT et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SEMAT |
Sigle de l'unité légale | SEMAT |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 627220353 00015 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1972-01-01 : samedi 01 janvier 1972 |
Activité principale de l'unité légale | 46.61Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 21 avec 50 à 99 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de gros d'autres équipements industriels |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en matériel agricole, vendeur de matériel agricole en gros, |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SEMAT- CO
2019 | 14 476 502.00 | 11 768 193.00 |
2018 | 2 708 309.00 |
2019 | 1 050 000.00 |
2018 |
2019 | 604 630.00 |
2018 |
2019 | 11 768 193.00 |
2018 |
2019 | 23 154 014.00 | 23 219 588.00 |
2018 | 65 575.00 |
2019 | 847 235.00 |
2018 |
2019 | 604 630.00 |
2018 |
2019 | 7 032 334.00 | 590 640.00 |
2018 | 6 084 433.00 | 357 262.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SEMAT- mardi 30 décembre 2008: Depot des comptes
- lundi 29 mars 2010: Depot des comptes
- lundi 13 septembre 2010: Depot des comptes
- lundi 03 octobre 2011: Depot des comptes
- lundi 03 septembre 2012: Depot des comptes
- jeudi 03 octobre 2013: Depot des comptes
- vendredi 24 octobre 2014: Modification
Bodacc B n°20140205 publié le 24/10/2014Annonce n° 2912 N° RCS : 627220353 - Dénomination : SA SOCIETE D'EXPLOITATION DE MATERIEL AGRICOLE THOUARSAIS SEMAT - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE KPMG Commissaire aux comptes suppléant : DUPAS Luc Président : SOFI-ATLAN en fonction le 16 Octobre 2014 Directeur général : DUGAST Bernard en fonction le 16 Octobre 2014 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 04 novembre 2014: Depot des comptes
- mercredi 29 juillet 2015: Modification
Bodacc B n°20150143 publié le 29/07/2015Annonce n° 1888 N° RCS : 627220353 - Dénomination : SA SOCIETE D'EXPLOITATION DE MATERIEL AGRICOLE THOUARSAIS SEMAT - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : SOFI-ATLAN en fonction le 16 Octobre 2014 Directeur général : DUGAST Bernard en fonction le 16 Octobre 2014 Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL en fonction le 21 Juillet 2015 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 21 Juillet 2015 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 20 octobre 2015: Depot des comptes
- dimanche 03 avril 2016: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 1737 N° RCS : 627220353 - Dénomination : SA SOCIETE D'EXPLOITATION DE MATERIEL AGRICOLE THOUARSAIS SEMAT - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 800000.00 EUR - Administration : - Categorie : Autre achat, apport, attribution - Journal : - Opposition : Les créanciers des sociétés fusionnantes pourront former opposition à cette fusion dans les conditions et délais prévus par l'article L.236-14 du Code de Commerce. - Origine :
- jeudi 21 juillet 2016: Modification
Bodacc B n°20160142 publié le 21/07/2016Annonce n° 1027 N° RCS : 627220353 - Dénomination : SEMAT - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1050000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification de la dénomination. Suppression du sigle. Modification du capital. Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination SOCIETE D'EQUIPEMENT DE MATERIELS AGRICOLE ET TRACTEURS SEMAT CHOLET Forme juridique SAS Siège social RTE d
- vendredi 07 octobre 2016: Depot des comptes
- mercredi 28 décembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160253 publié le 28/12/2016Annonce n° 923 N° RCS : 627220353 - Dénomination : SEMAT - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : SOFI-ATLAN en fonction le 16 Octobre 2014 ; Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL en fonction le 21 Juillet 2015 ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 21 Juillet 2015 - Modification : Modification de représentant..
- jeudi 14 septembre 2017: Depot des comptes
- mardi 23 octobre 2018: Depot des comptes
- vendredi 27 septembre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SEMAT- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
LA CAILLERIE 49380 TERRANJOU - samedi 25 décembre 1999 : Fermé
LONGEVE 86130 DISSAY - mardi 01 janvier 2008 : SEMAT 86 Ouvert
RTE DE MIREBEAU 86330 SAINT-JEAN-DE-SAUVES - vendredi 01 mars 2013 : SEMAT Ouvert
8 RUE GUSTAVE EIFFEL 79250 NUEIL-LES-AUBIERS - mercredi 18 mai 2016 : Ouvert
49280 SAINT-LEGER-SOUS-CHOLET - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
148 AV EMILE ZOLA 79100 THOUARS
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SEMAT- BMS 72 : ZONE D'ACTIVITES LES CLOTTEES 72210 VOIVRES-LES-LE-MANS
- BRETAGNE AGRICOLE DISTRIBUTION : RUE DE CALOUET 22600 LOUDEAC
- CEVENNES MATERIELS BAGNOLS : 521 RTE DE LYON 30200 BAGNOLS-SUR-CEZE
- ETABLISSEMENTS HENRI BEYLER ET FILS : 2 CHE ROEMERSCHEID 67140 BARR
- H.B. : 6 RUE BAPTISTE LARPENTEUR 77810 THOMERY
- MCCORMICK : SOUTH YORSHIRE DN2 4PG
- PANCHOU : 60 RUE D'ESTOUTEVILLE 76290 MANNEVILLETTE
- REPONA : 15 BD MARECHAL LYAUTEY 14000 CAEN
- RMA MATERIEL : VILLARD BOZON 38570 GONCELIN
- SA EURO CONCORDIA : LD LES RENUEES 89330 VERLIN
- SARL HIRBEC : 17 RUE DES ALOUETTES 35520 MONTREUIL-LE-GAST
- SARL VAUTRIN-CHERRIER : 62 RTE NATIONALE 4 54300 CHANTEHEUX
- SAS DES ETABLISSEMENTS BOUISSET : RTE DE NIMES 30510 GENERAC
- SOCIETE L'ELEOUET : 29610 GARLAN
- TOUT'AGRI : 2 RUE DE LA GARE 54470 ESSEY-ET-MAIZERAIS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SEMAT- AUBRIT PATRICK : LE GRAND CORNET 79100 SAINT-JEAN-DE-THOUARS
- BUJACK CEDRIC : 29 RUE JULES GUESDE 79100 THOUARS
- DE LA HAYE DAVID : TERZAY 79100 PLAINE-ET-VALLEES
- LAVAULT SOPHIE : 30 LA MOULINE 79100 THOUARS
- MILLET STEPHANIE : 39 RUE GAMBETTA 79100 THOUARS
- MITCHELL BENEDICT : LA GRANDE MAISON 79100 PAS-DE-JEU
- ALYLO : 5 IMP DIEUDONNE COSTES 79100 THOUARS
- BLUES COMPAGNIE : 4 RUE BAILLERGEAU 79100 SAINT-JACQUES-DE-THOUARS
- M.G.F. : CLO SSAIS 79100 THOUARS
- MAISONPROJET : 35 RUE PORTE MAILLOT 79100 THOUARS
- ODIM : 6 RUE RICARD 79100 THOUARS
- PIEROLINE : 2 BD DE LA REPUBLIQUE 79100 THOUARS
- PIZZAS GREG : 20 LD PICHAUD 79100 SAINTE-VERGE
- SCI SAINTE RADEGONDE : 14 RUE DU TUMULUS 79100 THOUARS
- TAKABTF79 : 39 AV VICTOR HUGO 79100 THOUARS
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SEMATRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives