H. CHEVALIER
Présentation générale de H. CHEVALIER
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société H. CHEVALIER et ses dirigeants.
Immatriculation
La société H. CHEVALIER est situé au 26 RUE HENRI REGNAULT 92150 SURESNES
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le lundi 01 janvier 1900 et qui est immatriculée sous le numéro 629802778 au greffe de NANTERRE
Elle emploie avec 50 à 99 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 600 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 43.99C ( Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment)
L'activité déclarée au greffe est : Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 43.99C (Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment), les activités sont :
- - gros uvre de bâtiment sans responsabilité globale de la construction
- - les activités de construction spécialisées qui concernent un aspect commun à différents ouvrages et requièrent des compétences ou du matériel spécialisés :
- - maçonnerie et travaux courants de béton armé
- - maçonnerie, pavage
- - montage d'armatures destinées aux coffrages en béton
- - réalisation de clôtures en maçonnerie ou en plaques de béton
- - réalisation de raccordements à la voirie et aux réseaux divers (hors travaux de tranchées)
Chiffre d’affaire
H. CHEVALIER à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 31 778 726.00 € pour un résultat de 2 325 847.00 € grace à 3 établissement(s) et avec 50 à 99 salariés
Greffe
H. CHEVALIER est du ressort du greffe de NANTERRE dont les coordonnées postales sont 4 RUE PABLO NERUDA 92020 NANTERRE CEDEX
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : Sur RDV, Lundi au Vendredi, 9h-12h30-13h30-16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr
TVA intracommunautaire
Si H. CHEVALIER est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR54629802778
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à H. CHEVALIER de part son activité de 43.99C ( Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment) sont :
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (47.9% des salariés)
- 01596 : Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés (36.9% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (6.1% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (2.4% des salariés)
- 01702 : Travaux publics ouvriers (1.5% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (5.1% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- cabinet foucault
- deloitte & associes
- laumond sylvéric
Les modifications survenues dans l'administration de la société H. CHEVALIER
- 2011-03-31 : Commissaire aux comptes titulaire : LEWKOWICZ Jean modification le 09 Novembre 2004 Commissaire aux comptes suppléant : LEVEQUE Dominique modification le 09 Novembre 2004 Président : COURTOIS Dominique en fonction le 18 Mars 2011
- 2012-07-17 : Président : COURTOIS Dominique en fonction le 18 Mars 2011 Commissaire aux comptes suppléant : DENOUAULT Michel en fonction le 09 Juillet 2012 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET FOUCAULT en fonction le 09 Juillet 2012
- 2014-03-12 : Président : COURTOIS Dominique en fonction le 24 Octobre 2013 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET FOUCAULT en fonction le 24 Octobre 2013 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 04 Mars 2014 Commissaire aux comptes suppléant : DAUSQUE Olivier en fonction le 04 Mars 2014 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 04 Mars 2014
- 2018-07-24 : Commissaire aux comptes titulaire : CABINET FOUCAULT en fonction le 24 Octobre 2013 ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 04 Mars 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 04 Mars 2014 ; Président : SANDAMIANI Antoine, Victor, Paul en fonction le 20 Juillet 2018
- 2019-09-04 : Commissaire aux comptes titulaire : CABINET FOUCAULT en fonction le 24 Octobre 2013 ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES modification le 02 Septembre 2019 ; Président : SANDAMIANI Antoine, Victor, Paul modification le 02 Septembre 2019
- 2020-03-10 : Président : LAUMOND Sylvéric ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET FOUCAULT
Les autres mandats des administrateurs
- cabinet foucault :
- 2021-01-20 : OMER - DECUGIS & CIE (539616672)
- 2020-12-15 : Global Services Holding (802341891)
- 2020-12-08 : SILVER PEAK SYSTEMS FRANCE (530112945)
- 2020-11-24 : BIOKEEP (848438982)
- 2020-10-23 : M.F.T.C. CONSEILS (533334413)
- 2020-09-04 : ENTRETIEN MAINTENANCE INDUSTRIELLE SERVICE (340959600)
- 2020-08-06 : PONTICELLI UPSTREAM (504042177)
- 2020-07-12 : PLANTUREUX ET ASSOCIES (339711301)
- 2020-07-07 : MAISON DUREAU (965201916)
- 2020-07-03 : VITRINES LELIEVRE DRIOT (324847003)
- 2020-07-03 : SENSATIONS MATIERES (504729484)
- 2020-04-29 : R SOCCER (498070440)
- 2020-03-27 : CABINET WURTZ (955201173)
- 2020-03-12 : KARRENA CONSTRUCTION THERMIQUE SA KCT (394222822)
- 2020-03-08 : LE PUBLIC SYSTEME CINEMA (301546966)
- 2019-12-24 : DOMINION GLOBAL FRANCE (542097035)
- 2019-12-19 : QUALIFERT (438616963)
- 2019-12-19 : LA PULPE (662055730)
- 2019-11-27 : NEW ALPHA PARTNERS (752740647)
- 2019-11-06 : ORGACIM (300344389)
- deloitte & associes :
- 2021-02-02 : RENALIS 2 (528746183)
- 2021-02-02 : SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT (412391104)
- 2021-02-02 : DISTRILEADER LES OLIVES (442680898)
- 2021-02-02 : WISEAM (533756938)
- 2021-02-02 : HONEYWELL FRANCE C (428766901)
- 2021-02-02 : UNIBEL (552002578)
- 2021-02-02 : RAVIER RICCOBONI (484516372)
- 2021-02-02 : AD GRAND OUEST (775609431)
- 2021-01-31 : LIEST (482809332)
- 2021-01-31 : HONEYWELL FRANCE F (824479653)
- 2021-01-31 : ALCATEL-LUCENT PARTICIPATIONS CHINE (424693216)
- 2021-01-29 : BETON CHANTIERS CHARENTE LIMOUSIN (766500102)
- 2021-01-29 : GESTION DU CASINO DE MANDELIEU NAPOULE (320978216)
- 2021-01-29 : MEDIAPERFORMANCES (332403997)
- 2021-01-29 : ANTELEC (414724864)
- 2021-01-28 : HOTEL ERMITAGE (802073726)
- 2021-01-28 : DISTRILEADER LOUDEAC (401003298)
- 2021-01-28 : SOCIETE GENERALE PARTICIPATIONS INDUSTRIELLES (326259025)
- 2021-01-28 : TRAINVEST (504573031)
- 2021-01-28 : COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL (350760559)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société H. CHEVALIER et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | H. CHEVALIER |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 629802778 00064 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1900-01-01 : lundi 01 janvier 1900 |
Activité principale de l'unité légale | 43.99C : Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 21 avec 50 à 99 salariés |
Activité | |
Section | Construction |
Sous section | Travaux de construction spécialisés |
Division | Autres travaux de construction spécialisés |
Activite | Travaux de maçonnerie générale et gros ?uvre de bâtiment |
Synonyme | maçonnerie, maçon, gros oeuvre |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de H. CHEVALIER- CO
2020 | 21 045 699.00 | 19 992 972.00 |
2019 | 1 052 726.00 | 17 547 659.00 |
2020 | 600 000.00 |
2019 | 600 000.00 |
2020 | 1 456 303.00 |
2019 | 1 258 831.00 |
2020 | 19 992 972.00 |
2019 | 17 547 659.00 |
2020 | 31 778 726.00 |
2019 | 32 266 384.00 |
2020 | 2 325 847.00 |
2019 | 2 216 945.00 |
2020 | 1 456 303.00 |
2019 | 1 258 831.00 |
2020 | 16 725 108.00 |
2019 | 16 725 108.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société H. CHEVALIER- vendredi 21 novembre 2008: Depot des comptes
- mercredi 09 décembre 2009: Depot des comptes
- mardi 30 novembre 2010: Depot des comptes
- jeudi 31 mars 2011: Modification
Bodacc B n°20110064 publié le 31/03/2011Annonce n° 2575 N° RCS : 629802778 - Dénomination : H. CHEVALIER - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : LEWKOWICZ Jean modification le 09 Novembre 2004 Commissaire aux comptes suppléant : LEVEQUE Dominique modification le 09 Novembre 2004 Président : COURTOIS Dominique en fonction le 18 Mars 2011 - Modification : Modification de représentant. Modification de la forme juridique.
- vendredi 25 novembre 2011: Depot des comptes
- mardi 17 juillet 2012: Modification
Bodacc B n°20120136 publié le 17/07/2012Annonce n° 1919 N° RCS : 629802778 - Dénomination : H. CHEVALIER - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Président : COURTOIS Dominique en fonction le 18 Mars 2011 Commissaire aux comptes suppléant : DENOUAULT Michel en fonction le 09 Juillet 2012 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET FOUCAULT en fonction le 09 Juillet 2012 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 26 juillet 2012: Depot des comptes
- jeudi 25 juillet 2013: Depot des comptes
- dimanche 03 novembre 2013: Immatriculation
Bodacc A publié le 03/11/2013N° RCS : 629802778 - Dénomination : H. CHEVALIER - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 600000.00 EUR - Administration : Président : COURTOIS Dominique Commissaire aux comptes suppléant : DENOUAULT Michel Commissaire aux comptes titulaire : CABINET FOUCAULT
- mercredi 12 mars 2014: Modification
Bodacc B n°20140050 publié le 12/03/2014Annonce n° 4263 N° RCS : 629802778 - Dénomination : H. CHEVALIER - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Président : COURTOIS Dominique en fonction le 24 Octobre 2013 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET FOUCAULT en fonction le 24 Octobre 2013 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 04 Mars 2014 Commissaire aux comptes suppléant : DAUSQUE Olivier en fonction le 04 Mars 2014 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 04 Mars 2014 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 25 juillet 2014: Depot des comptes
- vendredi 24 juillet 2015: Depot des comptes
- mardi 27 octobre 2015: Vente
Bodacc A publié le //Annonce n° 957 N° RCS : 629802778 - Dénomination : H. CHEVALIER rue de Boissy 60340 Saint-Leu-d'Esserent la taille et pose de pierres. - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 600000.00 EUR - Administration : - Categorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire) - Journal : - Opposition : Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance Me Véronique DANGEREUX DUTERTRE 4 Avenue Emile Pouvillon 75007 PARIS - Origine : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 4000 Euros
- vendredi 29 juillet 2016: Depot des comptes
- mardi 23 août 2016: Depot des comptes
- mardi 01 août 2017: Depot des comptes
- mercredi 18 juillet 2018: Depot des comptes
- mardi 24 juillet 2018: Modification
Bodacc B n°20180138 publié le 24/07/2018Annonce n° 1802 N° RCS : 629802778 - Dénomination : H. CHEVALIER - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : CABINET FOUCAULT en fonction le 24 Octobre 2013 ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 04 Mars 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 04 Mars 2014 ; Président : SANDAMIANI Antoine, Victor, Paul en fonction le 20 Juillet 2018 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 30 juillet 2019: Depot des comptes
- mercredi 04 septembre 2019: Modification
Bodacc B n°20190170 publié le 04/09/2019Annonce n° 1862 N° RCS : 629802778 - Dénomination : H.CHEVALIER - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : CABINET FOUCAULT en fonction le 24 Octobre 2013 ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES modification le 02 Septembre 2019 ; Président : SANDAMIANI Antoine, Victor, Paul modification le 02 Septembre 2019 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 10 mars 2020: Modification
Bodacc B n°20200049 publié le 10/03/2020Annonce n° 2658 N° RCS : 629802778 - Dénomination : H. CHEVALIER Entreprise de tous travaux de maçonnerie et de taille de pierre.Toutes opérations de financement, d'investissement en valeurs mobilières, de prises de participation et de contrôle de société. Toutes activités de conseil, de prestations administratives et de contrôle de gestion. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : LAUMOND Sylvéric ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET FOUCAULT - Modification : Modification survenue sur l'administration.
- dimanche 15 mars 2020: Modification
Bodacc B n°20200053 publié le 15/03/2020Annonce n° 2327 N° RCS : 629802778 - Dénomination : H. CHEVALIER Entreprise de tous travaux de maçonnerie, logistique de chantier, taille de pierre, restauration de sculptures et sculptures neuves, restauration et vente de cheminées anciennes. Toutes opérations de financement, d'investissement en valeurs mobilières, de prises de participation et de contrôle de société. Toutes activités de conseil, de prestations administratives et de contrôle de sociétés - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification survenue sur l'activité.
- dimanche 11 juillet 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société H. CHEVALIER- dimanche 01 mars 1998 : Fermé
6 AV DE LA REPUBLIQUE 92500 RUEIL-MALMAISON - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
87 AV JULES QUENTIN 92000 NANTERRE - vendredi 18 octobre 2013 : Fermé
4 LE CLOS DE CHEVRELOUP 78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT - mercredi 30 septembre 2015 : Ouvert
RUE DE BOISSY 60340 SAINT LEU D'ESSERENT - vendredi 18 octobre 2013 : Ouvert
26 RUE HENRI REGNAULT 92150 SURESNES
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société H. CHEVALIER- ANDREEV DIMITAR : 42 RUE BERNARD DU BOIS 13001 MARSEILLE 1
- BELGUIRA YANIS : CITE BROGILUM 13710 FUVEAU
- GUISIANO BERNARD : 10 RTE DE BERRE 13122 VENTABREN
- TRICOT EDDY : 14 AV GEORGES FOUREAU 94420 LE PLESSIS-TREVISE
- VIDAL PATRICK : 43 AV DE COURSAN 11110 SALLES D'AUDE
- ACG CONSTRUCTION : 53 RUE FERROUL 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
- B.C.F CONSTRUCTION : 1 AV DES AGAVES 06000 NICE
- BANTLE SERVICE : ALEMANNENSTRASSE 2 A
- BARRETT : 221 RUE LA FAYETTE 75010 PARIS 10
- CHIARELLI DUPORT : LES COURNIES 30120 BEZ-ET-ESPARON
- ECK FACADES : 8 RUE JACQUARD 54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY
- ISERE BATIMENT : 885 RTE DE LA CORDERIE 38110 SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR
- S2D : LIEU DIT LE VIGNE 11510 FITOU
- SARL MANCINI & CIE : 39 AV DE LA FORET 33115 LA TESTE-DE-BUCH
- SERI BAT : 48 AV ARISTIDE BRIAND 93240 STAINS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société H. CHEVALIER- ADAM CAROLE : 8 RUE LEDRU ROLLIN 92150 SURESNES
- DURVY JEAN : 42 RUE DES BONS RAISINS 92150 SURESNES
- GABRIEL BASTIEN : 13 AV SISLEY 92150 SURESNES
- GERBEAUD CHRISTOPHE : 70 BD MAL DE LATTRE DE TASSIGNY 92150 SURESNES
- PEINADO FERNANDO : 27 RUE PIERRE DUPONT 92150 SURESNES
- RUSU DAN : 24 RUE JACQUES DECOUR 92150 SURESNES
- CA ROULE MA POULE : 4 RUE MICHELET 92150 SURESNES
- ENTREPRISE GERARD JEAN : 19 RUE FERNAND FOREST 92150 SURESNES
- F&A AUBERGINE : 167 RUE DE VERDUN 92150 SURESNES
- FLEUVE TRANSACTIONS : 5 QUAI MARCEL DASSAULT 92150 SURESNES
- JARDIN DE SURESNES : 26 RUE GARDENAT LAPOSTOL 92150 SURESNES
- MR MARTIN STEPHANE ET MME MARTIN ISABELLE : 55 BD HENRI SELLIER 92150 SURESNES
- SCCV ROSNY CASANOVA : 127 RUE GAMBETTA 92150 SURESNES
- SELARL ABTAN : 101 RUE DE VERDUN 92150 SURESNES
- WINK STUDIO : 39 RUE GAMBETTA 92150 SURESNES
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société H. CHEVALIERRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives