ENTENTE NATIONALE DE L'AMEUBLEMENT
Présentation générale de ENTENTE NATIONALE DE L'AMEUBLEMENT
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société ENTENTE NATIONALE DE L'AMEUBLEMENT et ses dirigeants.
Immatriculation
La société ENTENTE NATIONALE DE L'AMEUBLEMENT est situé au 1 BD EMILE AUGIER 75116 PARIS 16
C'est une entreprise de taille intermédiaire qui a été crée le mardi 01 janvier 1963 et qui est immatriculée sous le numéro 632002556 au greffe de PARIS
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SA à directoire (s.a.i.) au capital de 150 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 46.15Z ( Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie)
L'activité déclarée au greffe est : Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 46.15Z (Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie), les activités sont :
Mais exclus
- - le commerce de détail par des intermédiaires du commerce hors magasin (cf47.99B)
- - le commerce de gros pour compte propre (cf46.2 à 46.9)
Chiffre d’affaire
ENTENTE NATIONALE DE L'AMEUBLEMENT à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 926 050.00 € pour un résultat de 55 368.00 € grace à 2 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
ENTENTE NATIONALE DE L'AMEUBLEMENT est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si ENTENTE NATIONALE DE L'AMEUBLEMENT est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR90632002556
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à ENTENTE NATIONALE DE L'AMEUBLEMENT de part son activité de 46.15Z ( Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie) sont :
- : (% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- a c m consultants,
- aim, emmanuel,
- cailleux, philippe
- duchaussoy, valérie ;
- duchaussoy, valérie,
- elmalek, pierre ;
- gibrat, christian
- haziza, michaël
- haziza, michaël,
- koubi, jean-pierre,
- la calvez, michel
- messine audit,
- paul germon et associes
- thuillier,
- traissac, philippe jean-marie,
- zanella, rolande,
Les modifications survenues dans l'administration de la société ENTENTE NATIONALE DE L'AMEUBLEMENT
- 2011-03-17 : Président du conseil de surveillance : KOUBI Jean Pierre modification le 13 Février 2001 Commissaire aux comptes titulaire : A C M CONSULTANTS en fonction le 19 Octobre 2000 Commissaire aux comptes suppléant : ZANELLA Rolande en fonction le 19 Octobre 2000 Membre du directoire : GIBRAT Christian modification le 08 Mars 2011 Membre du conseil de surveillance : TRAISSAC Philippe Jean-Marie en fonction le 08 Mars 2011 Membre du directoire : AIM Emmanuel en fonction le 08 Mars 2011 Président du directoire : ELMALEK Deborah Alexandra Stéphanie en fonction le 08 Mars 2011 Vice président du conseil de surveillance : ELMALEK Stéphanie Eva Nathalie en fonction le 08 Mars 2011
- 2013-01-24 : Commissaire aux comptes titulaire partant : A C M CONSULTANTS, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : MESSINE AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : Zanella, Rolande, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : PAUL GERMON ET ASSOCIES
- 2013-02-19 : Membre du Directoire partant : Aim, Emmanuel, nomination du Membre du Directoire : Haziza, Michaël
- 2014-05-04 : Président du conseil de surveillance partant : Koubi, Jean-Pierre, nomination du Président du conseil de surveillance : Thuillier, nom d'usage : Elmalek, Annick, Membre du directoire partant : Haziza, Michaël, nomination du Membre du directoire : Duchaussoy, Valérie, Membre du conseil de surveillance partant : Traissac, Philippe Jean-Marie, nomination du Membre du conseil de surveillance : Cailleux, Philippe
- 2021-01-22 : Membre du directoire partant : Gibrat, Christian ; Membre du directoire partant : Duchaussoy, Valérie ; nomination du Membre du directoire : Elmalek, Pierre ; nomination du Membre du directoire : La Calvez, Michel
Les autres mandats des administrateurs
- cailleux, philippe :
- 2013-04-09 : LOUT' (752873133)
- messine audit, :
- 2017-11-07 : SIMON BENMUSSA SARL (529326035)
- 2013-12-05 : INTERIORS INTERNATIONAL (439743717)
- 2011-04-19 : AMBIANCE LITERIE (329663801)
- 2008-12-26 : SOCIETE TLTI -TOUTE LA TELEPHONIE INDUSTRIELLE (712034974)
- 2008-10-29 : JEAN CHATEL DIFFUSION (672050077)
- 2008-10-21 : AMANI CONSEIL (451504542)
- 2008-07-02 : LABORATOIRES OLIGOSANTE (343188249)
- 2008-06-18 : OMRANE LES CINQ ETOILES (722005220)
- 2008-06-08 : FOLLI FOLLIE FRANCE (420567596)
- 2008-06-05 : SOCIETE HUBERT (304555451)
- 2008-04-23 : COMPAGNIE FINANCIERE DE CAMONDO - C.F.C. (340065226)
- 2008-04-08 : MTZ CONSEIL (443736400)
- paul germon et associes :
- 2020-04-28 : SCULPTEO (514971654)
- 2020-02-25 : WELL PACK (438302564)
- 2020-02-25 : VALMY (814813945)
- 2020-02-25 : SAS ALEX (481234318)
- 2020-02-25 : MASMA (814733432)
- 2020-02-14 : BAVARYS (814709671)
- 2020-02-07 : UNIVIC (814854980)
- 2019-10-22 : AXANTIS OFFICE SOLUTION (349188540)
- 2019-10-22 : AXANTIS OFFICE NETWORKS (493471718)
- 2019-10-13 : INVOXIA (522978576)
- 2019-09-27 : RIGUEN (408521896)
- 2019-07-30 : AXANTIS OFFICE CENTER (493418289)
- 2019-06-21 : AU FORUM DU BATIMENT (403092968)
- 2018-03-25 : IM PRODUCTION (403243058)
- 2016-12-22 : GARA (821385853)
- 2016-12-09 : RENNEQUIN 26 (482217932)
- 2015-11-10 : LOGIRAMA (338771413)
- 2015-05-08 : ALESA (403206725)
- 2015-04-28 : GROUPE CHERPANTIER (397478504)
- 2015-04-28 : FINANCIERE GAMMON (751731936)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société ENTENTE NATIONALE DE L'AMEUBLEMENT et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | ENTENTE NATIONALE DE L'AMEUBLEMENT |
Sigle de l'unité légale | ENA |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 632002556 00058 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5699 SA à directoire (s.a.i.) |
Date de création de l'unité légale | 1963-01-01 : mardi 01 janvier 1963 |
Activité principale de l'unité légale | 46.15Z : Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | ETI entreprise de taille intermédiaire |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Intermédiaires du commerce de gros |
Activite | Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie |
Synonyme | intermédiaire de commerce, agent commercial, intermédiaire de commerce en meubles, intermédiaire de commerce en articles de ménages, intermédiaire de commerce en quincaillerie |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de ENTENTE NATIONALE DE L'AMEUBLEMENT- CO
2019 | 1 838 460.00 | 1 547 529.00 |
2018 | 290 930.00 |
2019 | 150 000.00 |
2018 |
2019 | -456.00 |
2018 |
2019 | 1 547 529.00 |
2018 |
2019 | 926 050.00 | 926 050.00 |
2018 |
2019 | 55 368.00 |
2018 |
2019 | -456.00 |
2018 |
2019 | 428 739.00 |
2018 | 428 739.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société ENTENTE NATIONALE DE L'AMEUBLEMENT- dimanche 07 septembre 2008: Depot des comptes
- vendredi 14 août 2009: Depot des comptes
- mercredi 25 août 2010: Vente
Bodacc A publié le 06/08/2010Annonce n° 147 N° RCS : 317494953 - Dénomination : CHAINE FRANCAISE DE L'AMEUBLEMENT - SEIFRAM 5 chemin des Tuileries Saint-Antoine 13015 Marseille franchise et prestations de services. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 50720.00 EUR - Administration : - Categorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire) - Journal : Les Nouvelles Publications - Opposition : Au Mandataire Mz Philippe VAQUIER 488, rue Paradis 13008 Marseille pour la validité et pour la correspondance - Origine : Achat d'un fonds de commerce
- jeudi 16 septembre 2010: Depot des comptes
- jeudi 17 mars 2011: Modification
Bodacc B n°20110054 publié le 17/03/2011Annonce n° 228 N° RCS : 632002556 - Dénomination : ENA - forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance - capital : - Administration : Président du conseil de surveillance : KOUBI Jean Pierre modification le 13 Février 2001 Commissaire aux comptes titulaire : A C M CONSULTANTS en fonction le 19 Octobre 2000 Commissaire aux comptes suppléant : ZANELLA Rolande en fonction le 19 Octobre 2000 Membre du directoire : GIBRAT Christian modification le 08 Mars 2011 Membre du conseil de surveillance : TRAISSAC Philippe Jean-Marie en fonction le 08 Mars 2011 Membre du directoire : AIM Emmanuel en fonction le 08 Mars 2011 Président du directoire : ELMALEK Deborah Alexandra Stéphanie en fonction le 08 Mars 2011 Vice président du conseil de surveillance : ELMALEK Stéphanie Eva Nathalie en fonction le 08 Mars 2011 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 04 octobre 2011: Depot des comptes
- mardi 15 novembre 2011: Immatriculation
Bodacc A publié le 15/11/2011N° RCS : 632002556 - Dénomination : ENA - Adresse : 1-3 boulevard Émile Augier 75016 Paris - Activité : Fournir aux négociants en meubles et literie contre commission ou courtage toutes marchandises se rapportant a leur commerce aux meilleures conditions de prix de qualité par sélection des fournisseurs centralisation et groupement des commandes - forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance - capital : 150000 EUR - Administration : Président du Directoire : Elmalek, Déborah Alexandra Stéphanie, nom d'usage : Aim, Président du conseil de surveillance : Koubi, Jean-Pierre, Vice-Président et Membre du conseil de surveillance : Elmalek, Stéphanie Eva Nathalie, nom d'usage : Haziza,
- jeudi 24 janvier 2013: Modification
Bodacc B n°20130017 publié le 24/01/2013Annonce n° 695 N° RCS : 632002556 - Dénomination : ENA - forme juridique : Société anonyme - capital : 150000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : A C M CONSULTANTS, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : MESSINE AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : Zanella, Rolande, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : PAUL GERMON ET ASSOCIES - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 19 février 2013: Modification
Bodacc B n°20130035 publié le 19/02/2013Annonce n° 978 N° RCS : 632002556 - Dénomination : ENA - forme juridique : Société anonyme - capital : 150000 EUR - Administration : Membre du Directoire partant : Aim, Emmanuel, nomination du Membre du Directoire : Haziza, Michaël - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 04 mars 2013: Depot des comptes
- dimanche 04 mai 2014: Modification
Bodacc B n°20140086 publié le 04/05/2014Annonce n° 990 N° RCS : 632002556 - Dénomination : ENA - forme juridique : Société anonyme - capital : 150000 EUR - Administration : Président du conseil de surveillance partant : Koubi, Jean-Pierre, nomination du Président du conseil de surveillance : Thuillier, nom d'usage : Elmalek, Annick, Membre du directoire partant : Haziza, Michaël, nomination du Membre du directoire : Duchaussoy, Valérie, Membre du conseil de surveillance partant : Traissac, Philippe Jean-Marie, nomination du Membre du conseil de surveillance : Cailleux, Philippe - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 22 mai 2014: Depot des comptes
- jeudi 19 février 2015: Depot des comptes
- jeudi 11 janvier 2018: Depot des comptes
- jeudi 11 janvier 2018: Depot des comptes
- dimanche 10 novembre 2019: Depot des comptes
- vendredi 22 janvier 2021: Modification
Bodacc B n°20210015 publié le 22/01/2021Annonce n° 888 N° RCS : 632002556 - Dénomination : ENA - forme juridique : Société anonyme - capital : 150000 EUR - Administration : Membre du directoire partant : Gibrat, Christian ; Membre du directoire partant : Duchaussoy, Valérie ; nomination du Membre du directoire : Elmalek, Pierre ; nomination du Membre du directoire : La Calvez, Michel - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 04 février 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société ENTENTE NATIONALE DE L'AMEUBLEMENT- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
69 AV DANIELLE CASANOVA 94200 IVRY-SUR-SEINE - lundi 12 septembre 2011 : Fermé
5 CHE DES TUILERIES 13015 MARSEILLE 15 - lundi 12 septembre 2011 : Ouvert
1 BD EMILE AUGIER 75116 PARIS 16
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société ENTENTE NATIONALE DE L'AMEUBLEMENT- ARNOULD JULIEN : 97 RUE DE LA REPUBLIQUE 91150 ETAMPES
- BERGEAUD MICHEL : 28 AV EMMANUEL MAIGNAN 31200 TOULOUSE
- CROSTA DANIEL : BOURROUSSE 32500 LA SAUVETAT
- GUERGOUR KHALID : 2 RUE DOCTEUR LACHAMP 63300 THIERS
- PEETERS ERIC : RUE DU CRINQUET 8
- POLLET DANIEL : 28 RUE YVES FRANCOIS 59940 ESTAIRES
- POUBILL EMMANUEL : 24 RUE BERTHE MORISOT 66000 PERPIGNAN
- SOREAU ISABELLE : LE PRE CORBIN 22230 TREMOREL
- EUROCARE ASSISTANCE UK LIMITED : PETERBOROUGH COMBS PE1 5BQ
- GM SIMPLICITE : 71 RUE DE NOGENT 45290 VARENNES-CHANGY
- J & J : 14 RUE JEAN MOULIN 59243 QUAROUBLE
- LA MAISONNETTE DE BOHEME : 10 RUE DE LA COQUILLE 34500 BEZIERS
- SJ CONCEPT : RUE DU 18 JUIN 1827 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON
- SOC DIFFUSION PIERRE THIBAUD : 8 CHE DES ORMEAUX 79700 LA PETITE-BOISSIERE
- STE DIFFUSION : 9 RUE DES CHAUDRONNIERS 88190 GOLBEY
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société ENTENTE NATIONALE DE L'AMEUBLEMENT- ANDRADE TONY : 82 BD FLANDRIN 75116 PARIS 16
- DAUCHY EGLANTINE : 45 AV PAUL DOUMER 75116 PARIS 16
- ZORGBIBE LISA : 129 RUE DE LA POMPE 75116 PARIS 16
- ACRODI 1660-ROT INTERNAT EN FRANCE : 40 BD EMILE AUGIER 75116 PARIS 16
- BASEQAMPER : 82 RUE LAURISTON 75116 PARIS 16
- CARIATIDES : 112 AV KLEBER 75116 PARIS 16
- CONFLUENS : 17 RUE DE L'AMIRAL HAMELIN 75116 PARIS 16
- KA PRO BAT : 1 AV ALPHAND 75116 PARIS 16
- KAMIGAMO : 36 AV GEORGES MANDEL 75116 PARIS 16
- MAUI : 88 AV VICTOR HUGO 75116 PARIS 16
- MENOU SARL : 17 RUE SAINT DIDIER 75116 PARIS 16
- SYND.COPR. DU 2 CITE CONDORCET 75009 PA : 3 RUE MERIMEE 75116 PARIS 16
- TALIFRENOY : 14 RUE DUFRENOY 75116 PARIS 16
- WIKIPIXEL : 111 AV VICTOR HUGO 75116 PARIS 16
- YES EVENTS : 55 AV MARCEAU 75116 PARIS 16
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société ENTENTE NATIONALE DE L'AMEUBLEMENTRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives