MICHEL LAURENT ADMINISTRATEUR DE BIEN SA
Présentation générale de MICHEL LAURENT ADMINISTRATEUR DE BIEN SA
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société MICHEL LAURENT ADMINISTRATEUR DE BIEN SA et ses dirigeants.
Immatriculation
La société MICHEL LAURENT ADMINISTRATEUR DE BIEN SA est situé au 24 AV DE L OPERA 75001 PARIS 1
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 01 janvier 1963 et qui est immatriculée sous le numéro 632049763 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 10 à 19 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SA à conseil d'administration (s.a.i.) au capital de 1 050 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 68.32A ( Administration d'immeubles et autres biens immobiliers)
L'activité déclarée au greffe est : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 68.32A (Administration d'immeubles et autres biens immobiliers), les activités sont :
- - l'administration de biens immobiliers en multipropriété pour compte de tiers
- - l'administration de biens immobiliers non résidentiels pour compte de tiers
- - l'administration de biens immobiliers résidentiels pour compte de tiers
- - le recouvrement des loyers
Mais exclus
- - les activités combinées de soutien lié aux bâtiments (combinaison de services tels que le nettoyage intérieur courant, l'entretien et les réparations mineures, l'élimination des ordures, le gardiennage et la sécurité) (cf81.10Z)
- - les activités juridiques (cf69.10Z)
Chiffre d’affaire
MICHEL LAURENT ADMINISTRATEUR DE BIEN SA à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 4 768 327.00 € pour un résultat de 2 229 327.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
MICHEL LAURENT ADMINISTRATEUR DE BIEN SA est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si MICHEL LAURENT ADMINISTRATEUR DE BIEN SA est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR91632049763
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à MICHEL LAURENT ADMINISTRATEUR DE BIEN SA de part son activité de 68.32A ( Administration d'immeubles et autres biens immobiliers) sont :
- 01527 : Immobilier (84.5% des salariés)
- 01043 : Gardiens concierges employés d'immeubles (6.3% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (9.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- [20] pommier, gérard,
- bezard,
- de la barre de nanteuil, stanislas
- de la barre de nanteuil, stanislas,
- faure, bruno,
- holding pyramides opera
- laurent, michel desire,
- leger, thierry, modification du
- pommier, gérard,
- sarl bugeaud pommier & associes
- sas gerard pommier
Les modifications survenues dans l'administration de la société MICHEL LAURENT ADMINISTRATEUR DE BIEN SA
- 2012-10-30 : Directeur général délégué partant : De La Barre De Nanteuil, Stanislas, nomination du Directeur général délégué : Bezard, nom d'usage : Bezard de Manny, Arnaud-Thomas
- 2013-03-21 : modification du Directeur général délégué et Administrateur Bezard, nom d'usage : Bezard de Manny, Arnaud-Thomas, nomination de l'Administrateur : Boucly, Laurent, nomination de l'Administrateur : HOLDING PARIS OPERA représenté par de la Barre de Nanteuil Félicité nom d'usage : Sirven-Vienot Adresse : 42 rue Étienne Marcel 75002 Paris
- 2014-08-05 : Commissaire aux comptes titulaire partant : Leger, Thierry, modification du Commissaire aux comptes titulaire Pommier, Gérard, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SARL BUGEAUD POMMIER & ASSOCIES
- 2015-01-20 : modification du Président du conseil d'administration et Directeur général Bezard, nom d'usage : Bezard de Manny, Arnaud-Thomas, modification du Directeur général délégué et Administrateur Boucly, Laurent, nomination du Directeur général délégué : De La Barre De Nanteuil, nom d'usage : Sirven-Vienot, Félicité, modification de l'Administrateur Laurent, Michel Desire, modification de l'Administrateur Faure, Bruno, modification de l'Administrateur De La Barre De Nanteuil, Stanislas, modification de l'Administrateur HOLDING PYRAMIDES OPERA représenté par , Sirven-Vienot Geoffrey Adresse : 42 rue Étienne Marcel 75002 Paris
- 2015-07-10 : Administrateur partant : Laurent, Michel Desire, Administrateur partant : Faure, Bruno, Administrateur partant : De La Barre De Nanteuil, Stanislas
- 2016-08-17 : Commissaire aux comptes titulaire partant : Pommier, Gérard, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : SAS GERARD POMMIER
- 2019-10-08 : Administrateur partant : HOLDING PYRAMIDES OPERA
Les autres mandats des administrateurs
- de la barre de nanteuil, stanislas :
- 2015-07-10 : HOLDING PYRAMIDES OPERA (423106251)
- faure, bruno, :
- 2015-07-10 : HOLDING PYRAMIDES OPERA (423106251)
- leger, thierry, modification du :
- 2015-01-25 : CLEMENT TOURON ET CIE (662004100)
- 2014-08-10 : MATERIC LUNDIA (310505573)
- 2014-08-10 : ETABLISSEMENTS P. CESSOT (582097242)
- 2014-08-10 : CLUB AFIROC (477806269)
- 2014-08-05 : HOLDING PARIS OPERA (789821055)
- 2014-08-05 : HOLDING PYRAMIDES OPERA (423106251)
- 2014-07-10 : MESSIEURS BOULARD ET CIE (582019071)
- sarl bugeaud pommier & associes :
- 2020-08-07 : HOTEL MEDICIS SAINT-JACQUES (501752059)
- 2019-08-23 : SOCIETE DE L'HOTEL PARIS NATION (341950608)
- 2018-10-10 : NANTES SAINT JACQUES INVEST HOTEL (511126195)
- 2018-07-24 : CONGRES MAILLOT (389559212)
- 2018-07-22 : AUBERGE DAB (389559196)
- 2018-07-22 : BRASSERIE L'EUROPEEN (622032456)
- 2017-11-05 : SAS MARIGNAN ELYSEES (422330423)
- 2016-11-24 : 24 ITALIENS (552124265)
- 2015-08-28 : HOTELIERE PARIS GARE DE LYON (321045452)
- 2015-07-07 : CHRISTAL (572037182)
- 2015-01-25 : CLEMENT TOURON ET CIE (662004100)
- 2014-08-05 : HOLDING PYRAMIDES OPERA (423106251)
- 2014-08-05 : HOLDING PARIS OPERA (789821055)
- 2014-07-10 : MESSIEURS BOULARD ET CIE (582019071)
- 2013-07-16 : SODIVAC (387668494)
- 2011-07-22 : NORD HOTEL (542014592)
- sas gerard pommier :
- 2021-01-27 : FINAGRAL (392861019)
- 2021-01-22 : FINANCIERE BERTHIER (505321257)
- 2021-01-10 : HOTELIERE DEVELOPPEMENT (529211674)
- 2021-01-06 : TIMHOTEL (431314491)
- 2021-01-05 : L'ART ET LE BOIS (786043547)
- 2020-12-22 : BOWI Finance (838252120)
- 2020-11-13 : RICARDO (572219012)
- 2020-10-06 : COMPAGNIE BASQUIN (843313958)
- 2020-08-09 : HOLDING GAILLAC & ASSOCIES (420673626)
- 2019-12-11 : CASTELAIN BERNARD (395054265)
- 2019-11-26 : LFPI HOTELS GESTION (799328695)
- 2019-08-23 : SOCIETE DE L'HOTEL PARIS NATION (341950608)
- 2018-10-10 : NANTES SAINT JACQUES INVEST HOTEL (511126195)
- 2018-09-07 : ANIS (533694535)
- 2018-08-17 : HOLDING PARIS OPERA (789821055)
- 2018-07-24 : CONGRES MAILLOT (389559212)
- 2018-07-22 : BRASSERIE L'EUROPEEN (622032456)
- 2018-07-22 : AUBERGE DAB (389559196)
- 2018-06-03 : LVET (807474739)
- 2016-11-08 : LUCA ETOILE (672044112)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société MICHEL LAURENT ADMINISTRATEUR DE BIEN SA et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | MICHEL LAURENT ADMINISTRATEUR DE BIEN SA |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 632049763 00022 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5599 SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
Date de création de l'unité légale | 1963-01-01 : mardi 01 janvier 1963 |
Activité principale de l'unité légale | 68.32A : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Activités immobilières |
Sous section | Activités immobilières |
Division | Activités immobilières pour compte de tiers |
Activite | Administration d'immeubles et autres biens immobiliers |
Synonyme | administration de biens immobiliers, syndics de copropriété, société de recouvrement des loyers |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de MICHEL LAURENT ADMINISTRATEUR DE BIEN SA- CO
2019 | 21 548 573.00 | 20 899 197.00 |
2018 | 649 376.00 | 18 741 539.00 |
2019 | 1 050 000.00 |
2018 | 1 050 000.00 |
2019 | 1 552 892.00 |
2018 | 1 439 818.00 |
2019 | 20 899 197.00 |
2018 | 18 741 539.00 |
2019 | 4 768 327.00 | 4 768 327.00 |
2018 | 4 545 672.00 |
2019 | 2 229 327.00 |
2018 | 2 108 988.00 |
2019 | 1 552 892.00 |
2018 | 1 439 818.00 |
2019 | 17 982 475.00 |
2018 | 17 982 475.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société MICHEL LAURENT ADMINISTRATEUR DE BIEN SA- mardi 04 mars 2008: Depot des comptes
- mardi 05 août 2008: Depot des comptes
- vendredi 05 juin 2009: Depot des comptes
- lundi 14 juin 2010: Depot des comptes
- lundi 16 mai 2011: Depot des comptes
- mardi 30 octobre 2012: Modification
Bodacc B n°20120210 publié le 30/10/2012Annonce n° 1059 N° RCS : 632049763 - Dénomination : MICHEL LAURENT, ADMINISTRATEUR DE BIENS SA - forme juridique : Société anonyme - capital : 1050000 EUR - Administration : Directeur général délégué partant : De La Barre De Nanteuil, Stanislas, nomination du Directeur général délégué : Bezard, nom d'usage : Bezard de Manny, Arnaud-Thomas - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 19 novembre 2012: Depot des comptes
- jeudi 21 mars 2013: Modification
Bodacc B n°20130057 publié le 21/03/2013Annonce n° 923 N° RCS : 632049763 - Dénomination : MICHEL LAURENT, ADMINISTRATEUR DE BIENS SA - forme juridique : Société anonyme - capital : 1050000 EUR - Administration : modification du Directeur général délégué et Administrateur Bezard, nom d'usage : Bezard de Manny, Arnaud-Thomas, nomination de l'Administrateur : Boucly, Laurent, nomination de l'Administrateur : HOLDING PARIS OPERA représenté par de la Barre de Nanteuil Félicité nom d'usage : Sirven-Vienot Adresse : 42 rue Étienne Marcel 75002 Paris - Modification : modification survenue sur l'administration et le représentant permanent
- mercredi 04 septembre 2013: Depot des comptes
- mardi 05 août 2014: Modification
Bodacc B n°20140148 publié le 05/08/2014Annonce n° 1247 N° RCS : 632049763 - Dénomination : MICHEL LAURENT, ADMINISTRATEUR DE BIENS SA - forme juridique : Société anonyme - capital : 1050000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : Leger, Thierry, modification du Commissaire aux comptes titulaire Pommier, Gérard, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SARL BUGEAUD POMMIER & ASSOCIES - Modification : modification survenue sur l'administration
- samedi 23 août 2014: Depot des comptes
- mardi 20 janvier 2015: Modification
Bodacc B n°20150013 publié le 20/01/2015Annonce n° 1028 N° RCS : 632049763 - Dénomination : MICHEL LAURENT, ADMINISTRATEUR DE BIENS SA - forme juridique : Société anonyme - capital : 1050000 EUR - Administration : modification du Président du conseil d'administration et Directeur général Bezard, nom d'usage : Bezard de Manny, Arnaud-Thomas, modification du Directeur général délégué et Administrateur Boucly, Laurent, nomination du Directeur général délégué : De La Barre De Nanteuil, nom d'usage : Sirven-Vienot, Félicité, modification de l'Administrateur Laurent, Michel Desire, modification de l'Administrateur Faure, Bruno, modification de l'Administrateur De La Barre De Nanteuil, Stanislas, modification de l'Administrateur HOLDING PYRAMIDES OPERA représenté par , Sirven-Vienot Geoffrey Adresse : 42 rue Étienne Marcel 75002 Paris - Modification : modification survenue sur l'administration et le représentant permanent
- vendredi 10 juillet 2015: Modification
Bodacc B n°20150131 publié le 10/07/2015Annonce n° 2055 N° RCS : 632049763 - Dénomination : MICHEL LAURENT, ADMINISTRATEUR DE BIENS SA - forme juridique : Société anonyme - capital : 1050000 EUR - Administration : Administrateur partant : Laurent, Michel Desire, Administrateur partant : Faure, Bruno, Administrateur partant : De La Barre De Nanteuil, Stanislas - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 28 septembre 2015: Depot des comptes
- mercredi 17 août 2016: Modification
Bodacc B n°20160160 publié le 17/08/2016Annonce n° 1040 N° RCS : 632049763 - Dénomination : MICHEL LAURENT, ADMINISTRATEUR DE BIENS SA - forme juridique : Société anonyme - capital : 1050000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : Pommier, Gérard, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : SAS GERARD POMMIER - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 24 août 2016: Depot des comptes
- vendredi 17 novembre 2017: Depot des comptes
- jeudi 23 août 2018: Depot des comptes
- mardi 27 août 2019: Depot des comptes
- mardi 08 octobre 2019: Modification
Bodacc B n°20190194 publié le 08/10/2019Annonce n° 2080 N° RCS : 632049763 - Dénomination : MICHEL LAURENT, ADMINISTRATEUR DE BIENS SA - forme juridique : Société anonyme - capital : 1050000 EUR - Administration : Administrateur partant : HOLDING PYRAMIDES OPERA - Modification : modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société MICHEL LAURENT ADMINISTRATEUR DE BIEN SA- mercredi 25 décembre 1996 : Fermé
12 RUE DES PYRAMIDES 75001 PARIS 1 - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
24 AV DE L OPERA 75001 PARIS 1
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société MICHEL LAURENT ADMINISTRATEUR DE BIEN SA- ADAM SAINT JEAN : 56 AV VICTOR SEGOFFIN 31400 TOULOUSE
- ATURRI IMMOBILIER : 3 ALL PAULMY 64100 BAYONNE
- AXEO : 1 AV DU COMMANDANT L'HERMINIER 33740 ARES
- BATTY MAGELLAN : 56 RUE ALBERT 1ER 56000 VANNES
- CENTRE COMMERCIAL SAINT-JACQUES SA : PL DU FORUM 57000 METZ
- COPROPRIETE 6 RUE ST LAURENT : 6 RUE SAINT LAURENT 67800 BISCHHEIM
- EDO INVESTMENTS SA : 6 RUE HEINE
- EQUI-MDC : MAISON DU CHEVAL 79270 SANSAIS
- JULIANA : 7 RUE MONTAUBAN 75015 PARIS 15
- SCI A.R.L : 12 RUE DE LA REPUBLIQUE 69270 COUZON AU MONT D'OR
- SCI DE LA SAINTE CROIX : SAINTE CROIX 84260 SARRIANS
- SCI LA MARFEE : BD DE L EUROPE 08200 SEDAN
- SCI ORIENT BAY : 68 CHE DE BASSALER 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
- SYNDICAT COPROPIETE 3 PL M GILLET : 3 PL MAURICE GILLET 29200 BREST
- VALERIE : LE PLAN 84320 ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société MICHEL LAURENT ADMINISTRATEUR DE BIEN SA- BALUSSEAU VIRGINIE : 2 RUE SAINT FLORENTIN 75001 PARIS 1
- BIEZUNSKI EVA : 163 RUE SAINT HONORE 75001 PARIS 1
- BRIOLANT STEPHANE : 11 RUE BAILLEUL 75001 PARIS 1
- GOUT MAXIMILIEN : 15 RUE DES HALLES 75001 PARIS 1
- LECLERC LOUIS : 29 RUE DANIELLE CASANOVA 75001 PARIS 1
- ATOUSERVICE : 4 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU 75001 PARIS 1
- CAP HITECH : 142 RUE DE RIVOLI 75001 PARIS 1
- CORDELIA : 21 RUE CAMBON 75001 PARIS 1
- ENFINITY PV11 : 23 RUE DU ROULE 75001 PARIS 1
- GFA CHABLIS VIGNOBLE : 10 RUE DU MONT THABOR 75001 PARIS 1
- LA SOURDIERE : 4 RUE DE LA SOURDIERE 75001 PARIS 1
- LES CHANTIERS DU LOUVRE : 16 RUE DU LOUVRE 75001 PARIS 1
- MEEXTR : 38 RUE DU LOUVRE 75001 PARIS 1
- SCI RESIDENCE LES VIGNES : 41 RUE ETIENNE MARCEL 75001 PARIS 1
- SPEED LOCATION : 10 RUE THERESE 75001 PARIS 1
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société MICHEL LAURENT ADMINISTRATEUR DE BIEN SARéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives