JLP
Présentation générale de JLP
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société JLP et ses dirigeants.
Immatriculation
La société JLP est situé au 22 RUE BEAUREPAIRE 75010 PARIS 10
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 01 janvier 1974 et qui est immatriculée sous le numéro 642034797 au greffe de PARIS
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 46.24Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de cuirs et peaux)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de gros (commerce interentreprises) de cuirs et peaux
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 46.24Z (Commerce de gros (commerce interentreprises) de cuirs et peaux), les activités sont :
- - le commerce de gros de cuirs et peaux brutes, des peaux tannées ou travaillées
Chiffre d’affaire
JLP à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 96 460.00 € pour un résultat de 36 510.00 € grace à 1 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
JLP est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si JLP est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR41642034797
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à JLP de part son activité de 46.24Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de cuirs et peaux) sont :
- : (% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- cohen, karine-anna, nomination de l'
- ganem, robert,
- lewkowicz, dan
- lewkowicz, jacques, modification du
- messine audit.
- taieb,
- taieb,
Les modifications survenues dans l'administration de la société JLP
- 2009-03-31 : Commissaire aux comptes suppléant partant : Ganem, Robert, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : MESSINE AUDIT.
- 2009-03-31 : Président directeur général partant : Lewkowicz, Jacques, modification du Président du conseil d'administration et Directeur général Lewkowicz, nom d'usage : Cohen, Karine-Anna, nomination de l'Administrateur : Taieb, nom d'usage : Lewkowicz, Liliane.
- 2015-08-31 : Administrateur partant : Taieb, nom d'usage : Lewkowicz, Liliane, nomination de l'Administrateur : Lewkowicz, Dan
- 2015-08-31 : modification du Président Lewkowicz, nom d'usage : Cohen, Karine-Anna, Administrateur partant : Lewkowicz, Katia, Administrateur partant : Lewkowicz, Dan, Commissaire aux comptes titulaire partant : COMPAGNIE EUROPEENNE D'EXPERTISE COMPTABLE (SARL), Commissaire aux comptes suppléant partant : MESSINE AUDIT
Les autres mandats des administrateurs
- messine audit. :
- 2008-10-15 : SMART RENEWABLE ENERGIES (492511647)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société JLP et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | JLP |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 642034797 00018 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1974-01-01 : mardi 01 janvier 1974 |
Activité principale de l'unité légale | 46.24Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de cuirs et peaux |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de gros de produits agricoles bruts et d'animaux vivants |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de cuirs et peaux |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste de cuirs, vendeur de cuirs en gros, grossiste de peaux, vendeur de peaux en gros |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de JLP- 110
2019 | 1 513 118.00 | 895 485.00 |
2018 | 617 633.00 |
2019 | 100 000.00 |
2018 |
2019 | 356 378.00 |
2018 |
2019 | 895 485.00 |
2018 |
2019 | 96 460.00 |
2018 |
2019 | 36 510.00 |
2018 |
2019 | 18 608.00 |
2018 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société JLP- mardi 04 mars 2008: Depot des comptes
- mardi 31 mars 2009: Modification
Bodacc B n°20090063 publié le 31/03/2009Annonce n° 1254 N° RCS : 642034797 - Dénomination : JLP - forme juridique : Société anonyme - capital : 530000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : Ganem, Robert, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : MESSINE AUDIT. - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 31 mars 2009: Modification
Bodacc B n°20090063 publié le 31/03/2009Annonce n° 1255 N° RCS : 642034797 - Dénomination : JLP - forme juridique : Société anonyme - capital : 530000 EUR - Administration : Président directeur général partant : Lewkowicz, Jacques, modification du Président du conseil d'administration et Directeur général Lewkowicz, nom d'usage : Cohen, Karine-Anna, nomination de l'Administrateur : Taieb, nom d'usage : Lewkowicz, Liliane. - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 16 avril 2009: Depot des comptes
- dimanche 23 août 2009: Modification
Bodacc B n°20090161 publié le 23/08/2009Annonce n° 463 N° RCS : 642034797 - Dénomination : JLP - forme juridique : Société anonyme - capital : 100000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (diminution)
- dimanche 20 septembre 2009: Depot des comptes
- lundi 10 janvier 2011: Depot des comptes
- mercredi 19 août 2015: Depot des comptes
- mercredi 19 août 2015: Depot des comptes
- mercredi 19 août 2015: Depot des comptes
- mercredi 19 août 2015: Depot des comptes
- mercredi 19 août 2015: Depot des comptes
- lundi 31 août 2015: Modification
Bodacc B n°20150166 publié le 31/08/2015Annonce n° 635 N° RCS : 642034797 - Dénomination : JLP - forme juridique : Société anonyme - capital : 100000 EUR - Administration : Administrateur partant : Taieb, nom d'usage : Lewkowicz, Liliane, nomination de l'Administrateur : Lewkowicz, Dan - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 31 août 2015: Modification
Bodacc B n°20150166 publié le 31/08/2015Annonce n° 642 N° RCS : 642034797 - Dénomination : JLP - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 100000 EUR - Administration : modification du Président Lewkowicz, nom d'usage : Cohen, Karine-Anna, Administrateur partant : Lewkowicz, Katia, Administrateur partant : Lewkowicz, Dan, Commissaire aux comptes titulaire partant : COMPAGNIE EUROPEENNE D'EXPERTISE COMPTABLE (SARL), Commissaire aux comptes suppléant partant : MESSINE AUDIT - Modification : modification survenue sur la forme juridique et l'administration
- mercredi 31 mars 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société JLP- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
22 RUE BEAUREPAIRE 75010 PARIS 10 - mercredi 01 octobre 1997 : TANNERIE DE PERIERS Fermé
RTE DE ST LO 50190 SAINT MARTIN D'AUBIGNY
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société JLP- LABBE LUDOVIC : LA METAIRIE 50640 SAVIGNY-LE-VIEUX
- A.T. PRODUCTIONS SARL : 50 RUE DE LA MEGISSERIE 81300 GRAULHET
- AUTRAS NICE : 56 RUE SAINT PHILIPPE 06000 NICE
- BLACK CRYSTAL : 133 BD DE SEBASTOPOL 75002 PARIS 2
- ETABLISSEMENTS MEISIN : 44 RUE D ENGHIEN 75010 PARIS 10
- EUROPEENNE DES CUIRS ET PEAUX : 1050 BRUXELLES
- FRANCE PRESTIGE PEAUX EXOTIQUES : 275 AV DU 11 NOVEMBRE 1918 84310 MORIERES-LES-AVIGNON
- M.D-NAPA : 323 RTE DE SAINT MATHIEU 06130 GRASSE
- PEAUSSERIE SABATIER-COGIMEX : PONT DE L'ESTAING 43150 LE MONASTIER-SUR-GAZEILLE
- ROBY : 9 RUE JEAN JAURES 95670 MARLY-LA-VILLE
- SARL J.DEDECQ : 5 RUE LEON GAMBETTA 59115 LEERS
- SOCIETE GILLET CUIRS : RUE DU MAS 16710 SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE
- TOP.G : 27 RUE RAFFET 75016 PARIS 16
- TOURAINE CUIRS : 3 RUE DE SUEDE 37100 TOURS
- VIRELIE : 36 AV DE FONTAINEBLEAU 94270 LE KREMLIN-BICETRE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société JLP- BAZZANA LISANDRO : 217 RUE SAINT MAUR 75010 PARIS 10
- BOUNIA FATIMA : 124 BD DE MAGENTA 75010 PARIS 10
- FERON FABRICE : 16 RUE EUGENE VARLIN 75010 PARIS 10
- LESOIN ANNICK : 17 BD DE LA VILLETTE 75010 PARIS 10
- OLIVEREAU JANINE : 92 RUE DU FBG POISSONNIERE 75010 PARIS 10
- PENFORNIS JEAN-LUC : 3 RUE DE NANCY 75010 PARIS 10
- TANITTE CATHERINE : 48 RUE DE CHATEAU LANDON 75010 PARIS 10
- ZIANI CHARLOTTE SCHERAZADE : 132 RUE DU FBG SAINT DENIS 75010 PARIS 10
- DP STUDIO : 22 RUE DE L ECHIQUIER 75010 PARIS 10
- INDIGO : 32 BD DE STRASBOURG 75010 PARIS 10
- JUPITER PROMOTION : 212 RUE DU FAUBOURG SAINT MARTIN 75010 PARIS 10
- MAGIC URBAN : 1 RUE D ENGHIEN 75010 PARIS 10
- RAPIDE ET PARFAIT : 89 QUAI DE VALMY 75010 PARIS 10
- SCI LA CHAPELLE : 206 RUE DU FBG SAINT DENIS 75010 PARIS 10
- SELARL LACROIX AVOCATS : 15 RUE ROBERT BLACHE 75010 PARIS 10
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société JLPRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives