COMEDIANCE
Présentation générale de COMEDIANCE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société COMEDIANCE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société COMEDIANCE est situé au 5 RUE PLEYEL 93200 SAINT-DENIS
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 01 janvier 1964 et qui est immatriculée sous le numéro 642036552 au greffe de BOBIGNY
Elle emploie avec 20 à 49 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 206 355,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 73.12Z ( Régie publicitaire de médias)
L'activité déclarée au greffe est : Régie publicitaire de médias
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 73.12Z (Régie publicitaire de médias), les activités sont :
- - la régie publicitaire de médias pour la vente ou la revente de temps d'antenne et d'espaces publicitaires
- - les centrales d'achat d'espace
Mais exclus
- - la vente de temps d'antenne ou d'espaces publicitaires directement par les propriétaires de ces temps ou espaces (éditeurs, etc.), voir la classe d'activité correspondante
- - les activités de relations publiques (cf70.21Z)
Chiffre d’affaire
COMEDIANCE à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 9 361 381.00 € pour un résultat de -493 828.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
COMEDIANCE est du ressort du greffe de BOBIGNY dont les coordonnées postales sont 1-13 RUE MICHEL DE L'HOSPITAL 93008 BOBIGNY CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0891011111 aux horaires suivants : Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bobigny.fr
TVA intracommunautaire
Si COMEDIANCE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR68642036552
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à COMEDIANCE de part son activité de 73.12Z ( Régie publicitaire de médias) sont :
- 00086 : Publicité (85.1% des salariés)
- 00804 : VRP (6% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (3.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (5.8% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société COMEDIANCE
- 2010-07-04 : Administrateur : LA SOCIETE NOUVELLE DU JOURNAL L'HUMANITE SA A CONSEIL D'ADMINISTRATION représenté par GUILLOU Lin modification le 23 Juin 2010 Commissaire aux comptes titulaire : OUZOULIAS MARC Administrateur : LACAZEDIEU Claude modification le 13 Janvier 1999 Président du conseil d'administration et directeur général : LACAZEDIEU Claude Rene modification le 06 Septembre 2002 Administrateur : FEVRIER Christian Leon en fonction le 13 Janvier 1999 Commissaire aux comptes suppléant : BIEGUENG Madeleine en fonction le 17 Janvier 2001
- 2010-08-19 : Commissaire aux comptes titulaire : OUZOULIAS MARC Président : LACAZEDIEU Claude, René modification le 10 Août 2010 Commissaire aux comptes suppléant : BIEGUENG Madeleine en fonction le 17 Janvier 2001
- 2012-10-24 : Président : LACAZEDIEU Claude, René modification le 10 Août 2010 Commissaire aux comptes suppléant : BIEGUENG Madeleine en fonction le 17 Janvier 2001 Commissaire aux comptes titulaire : OUZOULIAS Vincent en fonction le 16 Octobre 2012
- 2012-10-26 : Commissaire aux comptes suppléant : BIEGUENG Madeleine en fonction le 17 Janvier 2001 Commissaire aux comptes titulaire : OUZOULIAS Vincent en fonction le 16 Octobre 2012 Président : PERRIN Yves, Raymond en fonction le 18 Octobre 2012
- 2016-07-26 : Commissaire aux comptes suppléant : BIEGUENG Madeleine en fonction le 17 Janvier 2001 Commissaire aux comptes titulaire : OUZOULIAS Vincent modification le 11 Décembre 2015 Président : ROUMEJON Marc, Emile en fonction le 21 Juillet 2016
- 2019-07-16 : Commissaire aux comptes suppléant : BIEGUENG Madeleine en fonction le 17 Janvier 2001 ; Commissaire aux comptes titulaire : OUZOULIAS Vincent modification le 11 Décembre 2015 ; Président : MAGNON Silvère en fonction le 12 Juillet 2019
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société COMEDIANCE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | COMEDIANCE |
Dénomination usuelle de l'unité légale | COMEDIANCE |
Sigle de l'unité légale | ACP |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 642036552 00064 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1964-01-01 : mercredi 01 janvier 1964 |
Activité principale de l'unité légale | 73.12Z : Régie publicitaire de médias |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Sous section | Publicité et études de marché |
Division | Publicité |
Activite | Régie publicitaire de médias |
Synonyme | régie publicitaire de médias, régie publicitaire, centrale d'achat d'espace publicitaire |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de COMEDIANCE- CO
2019 | 5 244 438.00 | 4 827 410.00 |
2018 | 417 029.00 |
2019 | 206 355.00 |
2018 |
2019 | -316 702.00 |
2018 |
2019 | 4 827 410.00 |
2018 |
2019 | 9 361 381.00 | 9 371 560.00 |
2018 | 10 179.00 |
2019 | -493 828.00 |
2018 |
2019 | -316 702.00 |
2018 |
2019 | 5 393 396.00 |
2018 | 5 393 396.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société COMEDIANCE- vendredi 07 mars 2008: Depot des comptes
- jeudi 18 décembre 2008: Depot des comptes
- mercredi 21 janvier 2009: Modification
Bodacc B n°20090014 publié le 21/01/2009Annonce n° 1653 N° RCS : 642036552 - Dénomination : COMEDIANCE - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège.
- jeudi 10 septembre 2009: Depot des comptes
- dimanche 04 juillet 2010: Modification
Bodacc B n°20100128 publié le 04/07/2010Annonce n° 2611 N° RCS : 642036552 - Dénomination : COMEDIANCE - forme juridique : Société anonyme - capital : - Administration : Administrateur : LA SOCIETE NOUVELLE DU JOURNAL L'HUMANITE SA A CONSEIL D'ADMINISTRATION représenté par GUILLOU Lin modification le 23 Juin 2010 Commissaire aux comptes titulaire : OUZOULIAS MARC Administrateur : LACAZEDIEU Claude modification le 13 Janvier 1999 Président du conseil d'administration et directeur général : LACAZEDIEU Claude Rene modification le 06 Septembre 2002 Administrateur : FEVRIER Christian Leon en fonction le 13 Janvier 1999 Commissaire aux comptes suppléant : BIEGUENG Madeleine en fonction le 17 Janvier 2001 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 19 août 2010: Modification
Bodacc B n°20100160 publié le 19/08/2010Annonce n° 3037 N° RCS : 642036552 - Dénomination : COMEDIANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : OUZOULIAS MARC Président : LACAZEDIEU Claude, René modification le 10 Août 2010 Commissaire aux comptes suppléant : BIEGUENG Madeleine en fonction le 17 Janvier 2001 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de représentant.
- mercredi 24 octobre 2012: Modification
Bodacc B n°20120206 publié le 24/10/2012Annonce n° 2858 N° RCS : 642036552 - Dénomination : COMEDIANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : LACAZEDIEU Claude, René modification le 10 Août 2010 Commissaire aux comptes suppléant : BIEGUENG Madeleine en fonction le 17 Janvier 2001 Commissaire aux comptes titulaire : OUZOULIAS Vincent en fonction le 16 Octobre 2012 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 26 octobre 2012: Modification
Bodacc B n°20120208 publié le 26/10/2012Annonce n° 2105 N° RCS : 642036552 - Dénomination : COMEDIANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : BIEGUENG Madeleine en fonction le 17 Janvier 2001 Commissaire aux comptes titulaire : OUZOULIAS Vincent en fonction le 16 Octobre 2012 Président : PERRIN Yves, Raymond en fonction le 18 Octobre 2012 - Modification : Modification de l'adresse du siège. Modification de représentant.
- mardi 06 novembre 2012: Depot des comptes
- lundi 21 octobre 2013: Depot des comptes
- samedi 02 août 2014: Depot des comptes
- jeudi 30 juillet 2015: Depot des comptes
- mardi 26 juillet 2016: Modification
Bodacc B n°20160145 publié le 26/07/2016Annonce n° 1533 N° RCS : 642036552 - Dénomination : COMEDIANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : BIEGUENG Madeleine en fonction le 17 Janvier 2001 Commissaire aux comptes titulaire : OUZOULIAS Vincent modification le 11 Décembre 2015 Président : ROUMEJON Marc, Emile en fonction le 21 Juillet 2016 - Modification : Modification de représentant..
- vendredi 29 juillet 2016: Depot des comptes
- samedi 22 juillet 2017: Depot des comptes
- mardi 14 août 2018: Depot des comptes
- mardi 16 juillet 2019: Modification
Bodacc B n°20190135 publié le 16/07/2019Annonce n° 2379 N° RCS : 642036552 - Dénomination : COMEDIANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : BIEGUENG Madeleine en fonction le 17 Janvier 2001 ; Commissaire aux comptes titulaire : OUZOULIAS Vincent modification le 11 Décembre 2015 ; Président : MAGNON Silvère en fonction le 12 Juillet 2019 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 30 juillet 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société COMEDIANCE- vendredi 02 mai 2008 : Fermé
32 RUE JEAN JAURES 93200 SAINT-DENIS - samedi 01 septembre 2012 : COMEDIANCE Fermé
164 RUE AMBROISE CROIZAT 93200 SAINT-DENIS - samedi 01 septembre 2012 : Ouvert
5 RUE PLEYEL 93200 SAINT-DENIS
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société COMEDIANCE- CARDOSO CORALIE : 97 RUE DE LA RAVINE 27200 VERNON
- DEMAY MORGANN : 4 AV D ALSACE LORRAINE 93130 NOISY-LE-SEC
- GFELLER MAXIME : 5 RUE DE LA GARE 77860 SAINT-GERMAIN-SUR-MORIN
- LAURETTA ERIC : 4 RUE DU MAYNE 19130 SAINT-CYR-LA-ROCHE
- LE FRIEC PHILIPPE : 605 RUE DE LA BRIQUETERIE 27680 TROUVILLE-LA-HAULE
- LEMARCHAND AMANDINE : 12 BD ARISTIDE BRIAND 92150 SURESNES
- MARSAUT YVES : 253 RUE DE CARAMAGNE 73000 CHAMBERY
- SULTAN DAVID : 2 RUE JEAN GABIN 94410 SAINT-MAURICE
- CAMPING EQUIPEMENT : ZA DU BOIS DU BREUIL 35190 SAINT-DOMINEUC
- DEFI GROUP : 11 RUE MADAME DE SANZILLON 92110 CLICHY
- EURO FINANCE DEVELOPPEMENT : 2 CHE DU PARADIS 06800 CAGNES-SUR-MER
- IDENTIMAGE PAYS DE LOIRE : 116 RUE GUTENBERG 85000 LA ROCHE-SUR-YON
- LYON ECRAN LED : 33 QUAI ARLOING 69009 LYON 9EME
- OFFIC APPLIC TECH DIFFUS PUBLI : 6 RTE DE LEVIS SAINT NOM 78320 LE MESNIL-SAINT-DENIS
- ORIGINAL MEDIAS SARL : 9 RUE PASTEUR ALPHONSE CADIER 64000 PAU
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société COMEDIANCE- BELGADHA OMAR : 165 BD ANATOLE FRANCE 93200 SAINT-DENIS
- CORNU LAURE : 11 PL JEAN JAURES 93200 SAINT-DENIS
- DIGARD CORINNE : 12 RUE BRISE ECHALAS 93200 SAINT-DENIS
- FOLLEAU ALAIN : 12 IMP DE METZ 93200 SAINT-DENIS
- GORAH JORDAN : 5 RUE JULES VEDRINES 93200 SAINT-DENIS
- HUBERT JEANICK : 7 RUE GIBAULT 93200 SAINT-DENIS
- KISS IOSIF : RES LA TOURNELLE ST LOUIS 93200 SAINT-DENIS
- KONE SOUMAILA : 100 RUE GABRIEL PERI 93200 SAINT-DENIS
- SAKO YOUMA : 7 RUE ROUSSEL 93200 SAINT-DENIS
- A MAINS NUES : 175 BD ANATOLE FRANCE 93200 SAINT-DENIS
- INDIVISION BERTOCCHI : 6 AV DE SAINT REMY 93200 SAINT-DENIS
- JASMINE : 54 RUE GABRIEL PERI 93200 SAINT-DENIS
- LSCT : 28 RUE FONTAINE 93200 SAINT-DENIS
- ROSH DECORATION : 13 RUE GASTON DOURDIN 93200 SAINT-DENIS
- SIGMA BAT : 39 BD ANATOLE FRANCE 93200 SAINT-DENIS
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société COMEDIANCERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives