CABINET VIALA - FLEURY
Présentation générale de CABINET VIALA - FLEURY
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société CABINET VIALA - FLEURY et ses dirigeants.
Immatriculation
La société CABINET VIALA - FLEURY est situé au 200 RUE RAYMOND LOSSERAND 75014 PARIS 14
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le vendredi 07 novembre 1980 et qui est immatriculée sous le numéro 652011016 au greffe de PARIS
Elle emploie 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année ) et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 67 992,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 68.31Z ( Agences immobilières)
L'activité déclarée au greffe est : Agences immobilières
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 68.31Z (Agences immobilières), les activités sont :
- - Cette classe comprend la prestation d'activités immobilières par des agences immobilières.
- - l'intermédiation en matière d'achat, de vente, de location de biens immobiliers pour le compte de tiers
- - la vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente, la location de biens immobiliers
- - les activités des agents fiduciaires en immobilier
- - les services de conseil et d'évaluation en rapport avec l'achat, la vente et la location de biens immobiliers, pour le compte de tiers
Mais exclus
- - les activités juridiques (cf69.10Z)
- - les transactions sur biens immobiliers propres (cf68.10Z)
Chiffre d’affaire
CABINET VIALA - FLEURY à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 148 530.00 € pour un résultat de 136 235.00 € grace à 3 établissement(s) et 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année )
Greffe
CABINET VIALA - FLEURY est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si CABINET VIALA - FLEURY est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR27652011016
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à CABINET VIALA - FLEURY de part son activité de 68.31Z ( Agences immobilières) sont :
- 01527 : Immobilier (94.4% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (5.6% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- deloitte & associes
- elkouby, laure.
- elkouby, sylvain,
- elkouby, sylvain,
- elkouby, vanessa rachel
- elkouby, vanessa rachel ;
- fleury, laurent,
- fleury, olivia,
- fleury, romain, nomination de l'
- gorin, cyrille ;
- pesso,
- tba auditeurs - sarl
Les modifications survenues dans l'administration de la société CABINET VIALA - FLEURY
- 2009-02-28 : Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Fleury, Laurent, nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Elkouby, Sylvain, Administrateur partant : Fleury, Olivia, Administrateur partant : Fleury, Romain, nomination de l'Administrateur : Pesso, nom d'usage : Elkouby, Solange, nomination de l'Administrateur : Elkouby, Laure.
- 2010-10-12 : modification du Président Elkouby, Sylvain, Administrateur partant : Pesso, nom d'usage : Elkouby, Solange, Administrateur partant : Elkouby, Laure
- 2012-01-31 : Président partant : Elkouby, Sylvain, nomination du Président : Elkouby, Vanessa Rachel
- 2018-10-16 : Président partant : Elkouby, Vanessa Rachel ; nomination du Président : Gorin, Cyrille ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
- 2020-02-28 : Commissaire aux comptes titulaire partant : TBA AUDITEURS - SARL
Les autres mandats des administrateurs
- deloitte & associes :
- 2021-02-02 : SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT (412391104)
- 2021-02-02 : AD GRAND OUEST (775609431)
- 2021-02-02 : RENALIS 2 (528746183)
- 2021-02-02 : HONEYWELL FRANCE C (428766901)
- 2021-02-02 : DISTRILEADER LES OLIVES (442680898)
- 2021-02-02 : WISEAM (533756938)
- 2021-02-02 : UNIBEL (552002578)
- 2021-02-02 : RAVIER RICCOBONI (484516372)
- 2021-01-31 : ALCATEL-LUCENT PARTICIPATIONS CHINE (424693216)
- 2021-01-31 : HONEYWELL FRANCE F (824479653)
- 2021-01-31 : LIEST (482809332)
- 2021-01-29 : BETON CHANTIERS CHARENTE LIMOUSIN (766500102)
- 2021-01-29 : MEDIAPERFORMANCES (332403997)
- 2021-01-29 : GESTION DU CASINO DE MANDELIEU NAPOULE (320978216)
- 2021-01-29 : ANTELEC (414724864)
- 2021-01-28 : TRAINVEST (504573031)
- 2021-01-28 : COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL (350760559)
- 2021-01-28 : IRIS TELECOMMUNICATION FRANCE (808527014)
- 2021-01-28 : HOTEL ERMITAGE (802073726)
- 2021-01-28 : DISTRILEADER LOUDEAC (401003298)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société CABINET VIALA - FLEURY et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | CABINET VIALA - FLEURY |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 652011016 00050 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1980-11-07 : vendredi 07 novembre 1980 |
Activité principale de l'unité légale | 68.31Z : Agences immobilières |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 00 0 salarié mais ayant employé des salariés au cours de l'année ) |
Activité | |
Section | Activités immobilières |
Sous section | Activités immobilières |
Division | Activités immobilières pour compte de tiers |
Activite | Agences immobilières |
Synonyme | agence immobilière, agent immobilier, expert immobilier |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de CABINET VIALA - FLEURY- CO
2019 | 434 825.00 | 350 186.00 |
2018 | 84 638.00 |
2019 | 67 992.00 |
2018 |
2019 | 98 089.00 |
2018 |
2019 | 350 186.00 |
2018 |
2019 | 148 530.00 | 148 530.00 |
2018 |
2019 | 136 235.00 |
2018 |
2019 | 98 089.00 |
2018 |
2019 | 55 170.00 |
2018 | 55 170.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société CABINET VIALA - FLEURY- samedi 21 février 2009: Depot des comptes
- samedi 28 février 2009: Modification
Bodacc B n°20090041 publié le 28/02/2009Annonce n° 4717 N° RCS : 652011016 - Dénomination : CABINET VIALA - FLEURY S.A. - forme juridique : Société anonyme - capital : 67992.26 EUR - Administration : Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Fleury, Laurent, nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Elkouby, Sylvain, Administrateur partant : Fleury, Olivia, Administrateur partant : Fleury, Romain, nomination de l'Administrateur : Pesso, nom d'usage : Elkouby, Solange, nomination de l'Administrateur : Elkouby, Laure. - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 05 février 2010: Depot des comptes
- lundi 20 septembre 2010: Depot des comptes
- mardi 12 octobre 2010: Modification
Bodacc B n°20100198 publié le 12/10/2010Annonce n° 1397 N° RCS : 652011016 - Dénomination : CABINET VIALA - FLEURY S.A. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 67992.26 EUR - Administration : modification du Président Elkouby, Sylvain, Administrateur partant : Pesso, nom d'usage : Elkouby, Solange, Administrateur partant : Elkouby, Laure - Modification : modification survenue sur la forme juridique et l'administration
- vendredi 30 décembre 2011: Depot des comptes
- mardi 31 janvier 2012: Modification
Bodacc B n°20120021 publié le 31/01/2012Annonce n° 1674 N° RCS : 652011016 - Dénomination : CABINET VIALA - FLEURY - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 67992.26 EUR - Administration : Président partant : Elkouby, Sylvain, nomination du Président : Elkouby, Vanessa Rachel - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 31 décembre 2013: Depot des comptes
- mardi 14 avril 2015: Modification
Bodacc B n°20150072 publié le 14/04/2015Annonce n° 1654 N° RCS : 652011016 - Dénomination : CABINET VIALA - FLEURY - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 67992.26 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le nom commercial
- lundi 21 novembre 2016: Depot des comptes
- samedi 11 novembre 2017: Depot des comptes
- mardi 18 septembre 2018: Depot des comptes
- mardi 16 octobre 2018: Modification
Bodacc B n°20180197 publié le 16/10/2018Annonce n° 1770 N° RCS : 652011016 - Dénomination : CABINET VIALA - FLEURY - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 67992.26 EUR - Administration : Président partant : Elkouby, Vanessa Rachel ; nomination du Président : Gorin, Cyrille ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège et l'administration
- dimanche 20 octobre 2019: Modification
Bodacc B n°20190203 publié le 20/10/2019Annonce n° 2840 N° RCS : 652011016 - Dénomination : CABINET VIALA - FLEURY - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 67992.26 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
- vendredi 28 février 2020: Modification
Bodacc B n°20200042 publié le 28/02/2020Annonce n° 1009 N° RCS : 652011016 - Dénomination : CABINET VIALA - FLEURY - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 67992.26 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : TBA AUDITEURS - SARL - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 20 mai 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société CABINET VIALA - FLEURY- lundi 16 février 2015 : Ouvert
1 RUE VIALA 75015 PARIS 15 - dimanche 01 septembre 2013 : Ouvert
30 RUE FAIDHERBE 75011 PARIS 11 - mardi 01 octobre 2019 : Fermé
100 BD DU MONTPARNASSE 75014 PARIS 14 - mardi 01 octobre 2019 : Ouvert
200 RUE RAYMOND LOSSERAND 75014 PARIS 14
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société CABINET VIALA - FLEURY- AUGOYARD MARIE-FRANCOISE : LD LES PERRIERES 71800 LA CHAPELLE-SOUS-DUN
- BOURIGAUD PATRICK : 22 RUE D ESTIENNE D ORVES 93110 ROSNY-SOUS-BOIS
- CALLAUD LUCIE : RUE GANE 97190 LE GOSIER
- DEMULIER JIMMY : 54 RUE JEAN PAUL ROUQUEROL 83200 TOULON
- GLANDUS YANNICK : 5 RUE DU BOSQUET 12000 LE MONASTERE
- KOCAK UMRAM : 3 RUE DE MONTREUIL 94300 VINCENNES
- PATTRICK ERIC : 14 AV DU GRAND PIN 06400 CANNES
- SBIA RACHID : 2 RUE DE CAMARGUE 34070 MONTPELLIER
- DAN &BRET IMMOBILIERE : 178 CHE DE LA CALABRO 83160 LA VALETTE-DU-VAR
- DEGRANMONT : AERODROME DE LOGNES 77185 LOGNES
- JD EXPERT IMMOBILIER : 202 AV DE LIMOGES 87270 COUZEIX
- LES PORTES DE L'IMMOBILIER : 36 RUE DE LA COURSE 33000 BORDEAUX
- LIEUX SELECT : 34 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- REANT CONSEILS : 5 GRANDE RUE 78790 ARNOUVILLE-LES-MANTES
- SARL FAVI : CHE DES SOURCES 13400 AUBAGNE
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société CABINET VIALA - FLEURY- CHAKRAVERTY MEERA : 17 RUE DEPARCIEUX 75014 PARIS 14
- COUDERT ALAIN : 8 AV REILLE 75014 PARIS 14
- DE FONTES DIAS CARLOS : 149 AV DU MAINE 75014 PARIS 14
- KAROUI MOHAMED : 3 RUE DES JONQUILLES 75014 PARIS 14
- MARCHAIS VERONIQUE : 132 BD DU MONTPARNASSE 75014 PARIS 14
- MUNOZ MUSAT ESTEBAN : 51 RUE FROIDEVAUX 75014 PARIS 14
- NGUYEN INES : 5 RUE CAMPAGNE PREMIERE 75014 PARIS 14
- ZAOUCHE MARTINE MYRIAM : 5 RUE FERNAND HOLWECK 75014 PARIS 14
- ASSO POUR LA LECTURE PUBLIQUE : 6 AV LA PORTE DE MONTROUGE 75014 PARIS 14
- CONSEILS INFORMATIQUE MEDIA : 149 AV DU MAINE 75014 PARIS 14
- GFA DU REFUGE : 13 RUE EDOUARD JACQUES 75014 PARIS 14
- NORMAE INVESTISSEMENT IMMOBILIER : 23 RUE DU DEPART 75014 PARIS 14
- SCI VILLA DU PARC : 23 RUE D ALESIA 75014 PARIS 14
- SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BEZONS - ROGER MASSON NORD : 8 RUE BOISSONADE 75014 PARIS 14
- SYNDICAT DE COPROPRIETE AUGUSTE MIE : 5 RUE AUGUSTE MIE 75014 PARIS 14
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société CABINET VIALA - FLEURYRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives