DELIRE
Présentation générale de DELIRE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société DELIRE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société DELIRE est situé au 30 CHE DU VIEUX NOIX 77100 NANTEUIL-LES-MEAUX
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 01 janvier 1900 et qui est immatriculée sous le numéro 652024134 au greffe de MEAUX
Elle emploie avec 1 ou 2 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 46.74A ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 46.74A (Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie), les activités sont :
- - le commerce de gros d'outils tels que marteaux, scies, tournevis et outils similaires à main
- - le commerce de gros de quincaillerie générale (visserie, boulonnerie, clous, fils, grillages, tréfilés)
Chiffre d’affaire
DELIRE à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et avec 1 ou 2 salariés
Greffe
DELIRE est du ressort du greffe de MEAUX dont les coordonnées postales sont 56 RUE ARISTIDE BRIAND 77100 MEAUX
Le greffe peut être appelé au 0891011111 aux horaires suivants : Du Lundi au Vendredi, de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-meaux.fr
TVA intracommunautaire
Si DELIRE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR96652024134
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à DELIRE de part son activité de 46.74A ( Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie) sont :
- 01383 : Commerce de quincaillerie interrégionale employés (28.9% des salariés)
- 00731 : Commerce de quincaillerie interrégionale cadres (22% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (19.5% des salariés)
- 00804 : VRP (14.4% des salariés)
- 00054 : Métallurgie Région Parisienne (1.9% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (1.4% des salariés)
- 01387 : Métallurgie Flandres Douaisis (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (10.8% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société DELIRE
- 2014-02-05 : Président : ROBERT Martine modification le 28 Janvier 2014
- 2021-06-30 : Commissaire aux comptes titulaire partant : Legoux, Antoine ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Poulet, Antoine
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société DELIRE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | DELIRE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 652024134 00056 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1900-01-01 : lundi 01 janvier 1900 |
Activité principale de l'unité légale | 46.74A : Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 01 avec 1 ou 2 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Autres commerces de gros spécialisés |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en quincaillerie, vendeur de quincaillerie en gros |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de DELIREIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société DELIRE- mercredi 05 février 2014: Modification
Bodacc B n°20140025 publié le 05/02/2014Annonce n° 2166 N° RCS : 652024134 - Dénomination : ETABLISSEMENTS DELIRE ET CIE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : ROBERT Martine modification le 28 Janvier 2014 - Modification : Modification de représentant. Modification de la forme juridique. Modification de l'adresse du siège.
- mercredi 10 juin 2015: Modification
Bodacc B n°20150109 publié le 10/06/2015Annonce n° 3703 N° RCS : 652024134 - Dénomination : ETABLISSEMENTS DELIRE ET CIE - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 17150.51 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- dimanche 16 août 2015: Immatriculation
Bodacc A publié le 16/08/2015N° RCS : 652024134 - Dénomination : ETABLISSEMENTS DELIRE ET CIE - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 17150.51 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : POULET Antoine Commissaire aux comptes titulaire : LEGOUX Antoine Président : DAUPHIN Eric Pierre Paul
- lundi 25 juillet 2016: Depot des comptes
- mardi 01 août 2017: Depot des comptes
- mardi 03 juillet 2018: Depot des comptes
- vendredi 09 août 2019: Depot des comptes
- mercredi 30 juin 2021: Modification
Bodacc B n°20210126 publié le 30/06/2021Annonce n° 1505 N° RCS : 652024134 - Dénomination : ETABLISSEMENTS DELIRE ET CIE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 17150.51 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : Legoux, Antoine ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Poulet, Antoine - Modification : modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société DELIRE- vendredi 25 juin 1999 : Fermé
8 RUE DU DOC CALMETTE 92110 CLICHY - samedi 30 novembre 2013 : Fermé
24 RUE DE SAMBRE ET MEUSE 78800 HOUILLES - vendredi 17 juillet 2015 : Fermé
10 RUE ANDRE 78500 SARTROUVILLE - samedi 01 septembre 2018 : Fermé
3 RUE BLIN 91370 VERRIERES-LE-BUISSON - samedi 01 septembre 2018 : Ouvert
30 CHE DU VIEUX NOIX 77100 NANTEUIL-LES-MEAUX
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société DELIRE- LAFARGUE CAROLINE : LES GOUVERNAUX 26120 CHABEUIL
- A.F.C. : 1 ALL DU TORRENT 05000 GAP
- ARROSAGE - ASSAINISSEMENT - AUTOMATISATION - PAR ABREVIATION A 3 2000 : CHE DE BORDENEUVE 31150 BRUGUIERES
- BDR BROUETTES DISTRIBUTION RAPIDE : BD INDUSTRIEL 76580 LE TRAIT
- COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE DIFFUSION : 2 RUE DES MINEURS 42290 SORBIERS
- ECOLAND'S : 1 CHE DE LA COUME 09300 LAVELANET
- EZ POOL : 219 AV DE PROVENCE 13730 SAINT-VICTORET
- FERCA : 9 AV VERDIER 92120 MONTROUGE
- IFAM FRANCE : 5 RUE DE BETNOMS 33185 LE HAILLAN
- LYCOTEC : 7 ZONE DE KERANTOUR SUD 22740 PLEUDANIEL
- MUBEA TELLERFEDERN UND SPANNELMENTE : D 5952 ATTENDORN
- QUINCAILLERIE FEDIDA : ROMANET 87000 LIMOGES
- R.E.G. : 23 RUE TAILLEPIED 95200 SARCELLES
- SAS BAGGIO : 9 RUE SALVADOR ALLENDE 62220 CARVIN
- SAS LEFORT : 68 RUE PAUL CLAUDEL 87000 LIMOGES
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société DELIRE- ANTOINETTE LIBERT : 4 AV DE LA CONCORDE 77100 MEAUX
- CHAMBAUDIERE CHLOE : 36 RUE WINSTON CHURCHILL 77100 MEAUX
- FERREIRA TONY : 8 SQ JEAN AICARD 77100 MEAUX
- FROMENTIN SYLVAIN : 18 AV DU PDT SALVADOR ALLENDE 77100 MEAUX
- HEDUIN CHRISTOPHE : 24 ALL DES PLATANES 77100 MEAUX
- MIDDLETON LEA : 108 AV DU MARECHAL FOCH 77100 MEAUX
- SYLLA ABOUDOULLAHI : 8 AV DE L APPEL DU 18 JUIN 1940 77100 MEAUX
- YACOUB AWAD SABRI : 55 AV DU PRESIDENT ROOSEVELT 77100 MEAUX
- BRICHADO : 16 RUE GEORGES LUGOL 77100 MEAUX
- L'ASSIETTE GOURMANDE : ALL JEAN LOUIS BARRAULT 77100 MEAUX
- MOUROUX 77 FJM : 15 AV GALLIENI 77100 MEAUX
- S.C.I. DU PALAIS : RUE ARISTIDE BRIAND 77100 MEAUX
- SCI A LEX : 49 AV DU PDT SALVADOR ALLENDE 77100 MEAUX
- SCI LOCADRA : 1 RUE DU DOCTEUR DUFRAIGNE 77100 MEAUX
- SELARL DR JEREMY SILVERA ET ASSOCIES : 15 RUE DU FAUBOURG ST NICOLAS 77100 MEAUX
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société DELIRERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives