SA CANON DES GOBELINS
Présentation générale de SA CANON DES GOBELINS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SA CANON DES GOBELINS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SA CANON DES GOBELINS est situé au 25 AV DES GOBELINS 75013 PARIS 13
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le samedi 01 janvier 1966 et qui est immatriculée sous le numéro 662004373 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 10 à 19 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SA à conseil d'administration (s.a.i.) au capital de 429 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 56.10A ( Restauration traditionnelle)
L'activité déclarée au greffe est : Restauration traditionnelle
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 56.10A (Restauration traditionnelle), les activités sont :
- - l'activité de restauration avec un service à la table
Chiffre d’affaire
SA CANON DES GOBELINS à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de -19 031.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
SA CANON DES GOBELINS est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si SA CANON DES GOBELINS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR17662004373
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SA CANON DES GOBELINS de part son activité de 56.10A ( Restauration traditionnelle) sont :
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (94.5% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1% des salariés)
- 02060 : Cafétérias (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- [20] cabinet noelle pascaud,
- [20] levrel, michel,
- bacquet, thierry
- bacquet, thierry,
- cabinet noelle pascaud, modification du
- cabinet peron et associes
- gaumer, roger, modification du
- hibert, louis casimir,
- lafon,
- levrel, michel,
- levrel, michel.
- simon, thierry,
Les modifications survenues dans l'administration de la société SA CANON DES GOBELINS
- 2008-07-02 : Président partant : Hibert, Louis Casimir, nomination du Président : Lafon, nom d'usage : Hibert, Marguerite
- 2009-07-22 : Commissaire aux comptes titulaire partant : Gaumer, Roger, modification du Commissaire aux comptes titulaire CABINET NOELLE PASCAUD, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Levrel, Michel.
- 2011-03-17 : Commissaire aux comptes titulaire partant : CABINET NOELLE PASCAUD, modification du Commissaire aux comptes titulaire Levrel, Michel, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Bacquet, Thierry
- 2014-03-19 : nomination du Directeur général : Hibert, Louis
- 2017-01-17 : Commissaire aux comptes titulaire partant : Levrel, Michel, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Simon, Thierry, Commissaire aux comptes suppléant partant : Bacquet, Thierry, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : CABINET PERON ET ASSOCIES
Les autres mandats des administrateurs
- bacquet, thierry, :
- 2015-04-27 : GIE CINPHONI - FLIPO RICHIR (811078872)
- cabinet noelle pascaud, modification du :
- 2010-09-09 : REAL ARGENTEUIL (442555678)
- cabinet peron et associes :
- 2021-02-02 : EURO ASSURANCE (682021274)
- 2021-01-27 : LYAMTECH (521561209)
- 2021-01-19 : M.V.R. EVOLUTION (390192250)
- 2020-12-06 : CFC (453121493)
- 2020-11-25 : CENTRE LOIRE VOYAGES (331468454)
- 2020-11-17 : ASSUREO (404843799)
- 2020-11-17 : MAXANCE ASSURANCES (439158445)
- 2020-11-03 : SGEG (799786454)
- 2020-10-15 : GROUPE DUFFORT (531527935)
- 2020-09-08 : EXCHANGE COLLEGE (834329385)
- 2020-07-03 : PARIS-SENART-MOISSY (518369830)
- 2020-03-17 : SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'AMENAGEMENT LE FONCTIONNEMENT ET'ENTRETIEN DU CREMATORIUM DU CIMETIERE DES JONCHEROLES (326686748)
- 2020-03-15 : SMB Bâtiment (524150828)
- 2020-02-14 : RVE (692017080)
- 2020-01-16 : EXPERTS COMPTABLES CONSEILS (309096121)
- 2019-11-21 : J.F.C. AUTOMOBILES (308820695)
- 2019-08-06 : DIPSAMATIC (798104097)
- 2019-07-24 : SOCIETE D'ETUDES ET DE GESTION IMMOBILIERE DU NORD EST S E G I N E (642032130)
- 2019-05-15 : DENTAL ELITE (513914093)
- 2019-04-17 : KLUBB GROUP (509709747)
- levrel, michel, :
- 2015-09-15 : SOLSTICE (480846013)
- 2014-03-06 : SOCAN (308622505)
- 2013-10-16 : PMSB (611076548)
- 2012-10-17 : COMPAGNIE FINANCIERE BOYER-RIVAUD SIGLE : SOCIETE EUROPEENNE DE CONTROLE FINANCIER - S.E.C.F. (692000615)
- 2012-06-20 : SELAS PHARMACIE CENTRALE SEINE (485399661)
- 2009-09-25 : GARAGE DE L EXPORTATION (303001572)
- 2008-06-06 : FOR INVESTISSEMENT (682027982)
- simon, thierry, :
- 2016-03-01 : HOLDING CHARLES (818758070)
- 2015-01-16 : JMS PARTICIPATIONS (809006646)
- 2014-12-23 : POLE DE SANTE LIBERAL ET AMBULATOIRE DU BOUCHARDAIS (808585798)
- 2014-10-24 : FORMERET HOLDING (509604898)
- 2013-07-24 : PHARMABOIS (494574221)
- 2013-05-07 : TYMON (792856395)
- 2012-12-24 : BBCT (790138515)
- 2012-08-17 : J G TABBAGH TRAVEL SERVICE SA (702045402)
- 2008-08-06 : I F G LANGUES (378955637)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SA CANON DES GOBELINS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SA CANON DES GOBELINS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 662004373 00012 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5599 SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
Date de création de l'unité légale | 1966-01-01 : samedi 01 janvier 1966 |
Activité principale de l'unité légale | 56.10A : Restauration traditionnelle |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Hébergement et restauration |
Sous section | Restauration |
Division | Restaurants et services de restauration mobile |
Activite | Restauration traditionnelle |
Synonyme | restaurant, resto |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SA CANON DES GOBELINS- CO
2019 | 5 997 696.00 | 2 206 105.00 |
2018 | 3 791 590.00 |
2019 | 429 000.00 |
2018 |
2019 | -19 031.00 |
2018 |
2019 | 2 206 105.00 |
2018 |
2019 | 820 270.00 |
2018 | 820 270.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SA CANON DES GOBELINS- mercredi 02 juillet 2008: Modification
Bodacc B n°20080115 publié le 02/07/2008Annonce n° 2156 N° RCS : 662004373 - Dénomination : CANON DES GOBELINS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 429000 EUR - Administration : Président partant : Hibert, Louis Casimir, nomination du Président : Lafon, nom d'usage : Hibert, Marguerite - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 29 mai 2009: Depot des comptes
- mercredi 22 juillet 2009: Modification
Bodacc B n°20090138 publié le 22/07/2009Annonce n° 1252 N° RCS : 662004373 - Dénomination : CANON DES GOBELINS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 429000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : Gaumer, Roger, modification du Commissaire aux comptes titulaire CABINET NOELLE PASCAUD, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Levrel, Michel. - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 06 décembre 2010: Depot des comptes
- jeudi 17 mars 2011: Modification
Bodacc B n°20110054 publié le 17/03/2011Annonce n° 935 N° RCS : 662004373 - Dénomination : CANON DES GOBELINS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 429000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : CABINET NOELLE PASCAUD, modification du Commissaire aux comptes titulaire Levrel, Michel, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Bacquet, Thierry - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 28 mars 2011: Depot des comptes
- mardi 02 avril 2013: Depot des comptes
- mardi 02 avril 2013: Depot des comptes
- vendredi 21 février 2014: Depot des comptes
- mercredi 19 mars 2014: Modification
Bodacc B n°20140055 publié le 19/03/2014Annonce n° 2371 N° RCS : 662004373 - Dénomination : CANON DES GOBELINS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 429000 EUR - Administration : nomination du Directeur général : Hibert, Louis - Modification : modification survenue sur l'administration
- samedi 28 mars 2015: Depot des comptes
- jeudi 03 mars 2016: Depot des comptes
- mardi 17 janvier 2017: Modification
Bodacc B n°20170011 publié le 17/01/2017Annonce n° 1229 N° RCS : 662004373 - Dénomination : CANON DES GOBELINS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 429000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : Levrel, Michel, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Simon, Thierry, Commissaire aux comptes suppléant partant : Bacquet, Thierry, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : CABINET PERON ET ASSOCIES - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 18 janvier 2017: Depot des comptes
- dimanche 17 juin 2018: Depot des comptes
- mercredi 24 avril 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SA CANON DES GOBELINS- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
25 AV DES GOBELINS 75013 PARIS 13
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SA CANON DES GOBELINS- CATALAN MARIE : 64450 VIVEN
- LAPORTE JEROME : 56 RUE DE LONGCHAMP 75116 PARIS 16
- POTIN MICHEL : PL DE LA GARE 41500 MER
- A LA VIGNETTE : 26 RUE PRINCIPALE 67140 SAINT-PIERRE
- BM ANTIPODES : 417 RTE DE LA LIBERATION 77630 ARBONNE-LA-FORET
- L'AME SOEUR : 209 RUE DUGUESCLIN 69003 LYON 3EME
- LA FOURCHE A L'ASSIETTE : 2 RUE DE LA FONTAIGNOTTE 21140 SEMUR-EN-AUXOIS
- LANGRIAL : 10 RUE GROGNARD 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
- LE CARRE DE FLO : 441 RUE CHARLES DE GAULLE 38920 CROLLES
- LE PATIO : 36 AV DES DRUIDES 56340 CARNAC
- LE VAL THIEMONT : 4 RUE DES PONTS 89120 CHARNY OREE DE PUISAYE
- RESTAURANT LA FONTAINE : 1 RUE DE LA FONTAINE 65200 BAGNERES-DE-BIGORRE
- SARL DUCHATEAU : GRANDE RUE 51270 ETOGES
- SNC JIN JIN : 14 RUE MONTMARTRE 75001 PARIS 1
- SUSHI-LANDES : 10 ALL VEGA 64600 ANGLET
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SA CANON DES GOBELINS- ABDELLAZIZ YASMINE : 149 RUE DU CHATEAU DES RENTIERS 75013 PARIS 13
- DJORDJEVIC STOJANKA : 22 RUE PINEL 75013 PARIS 13
- FERKOUSSI FADOUA : 53 RUE DE PATAY 75013 PARIS 13
- FOKI MARIE-CLAUDE : 67 RUE DU CHATEAU DES RENTIERS 75013 PARIS 13
- GENEVE WILLIAM : 4 RUE DE LA PROVIDENCE 75013 PARIS 13
- MARKOVITS EVA : 70 RUE DE TOLBIAC 75013 PARIS 13
- NOYER YVES : 144 BD MASSENA 75013 PARIS 13
- ROSSIRE GILLES : 71 AV D'ITALIE 75013 PARIS 13
- CENTURIE DES PLUS JEUNES COMBATTANTS VOLONTAIRES DE LA RESISTANCE : 59 RUE VERGNIAUD 75013 PARIS 13
- INTRADA : 41 RUE BARRAULT 75013 PARIS 13
- LUCKY GUAN PING : 9 VLA D ESTE 75013 PARIS 13
- ORNICAR : 15 RUE AUGUSTE LANCON 75013 PARIS 13
- RIM RELAIS INSTRUCTION EDUCATION MAROC : 16 RUE VANDREZANNE 75013 PARIS 13
- SCI LULI : 10 AV DE LA SOEUR ROSALIE 75013 PARIS 13
- SYND COPR DU 3 PASSAGE ORNANO 75018 PA : 40 RUE DES CORDELIERES 75013 PARIS 13
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SA CANON DES GOBELINSRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives