BAR DES SPORTS
Présentation générale de BAR DES SPORTS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société BAR DES SPORTS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société BAR DES SPORTS est situé au 4 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU 75001 PARIS 1
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le samedi 01 janvier 1966 et qui est immatriculée sous le numéro 662021674 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 1 ou 2 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 56.10A ( Restauration traditionnelle)
L'activité déclarée au greffe est : Restauration traditionnelle
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 56.10A (Restauration traditionnelle), les activités sont :
- - l'activité de restauration avec un service à la table
Chiffre d’affaire
BAR DES SPORTS à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 231 203.00 € pour un résultat de 57 612.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 1 ou 2 salariés
Greffe
BAR DES SPORTS est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si BAR DES SPORTS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR25662021674
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à BAR DES SPORTS de part son activité de 56.10A ( Restauration traditionnelle) sont :
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (94.5% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1% des salariés)
- 02060 : Cafétérias (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- rielland, alain
Les modifications survenues dans l'administration de la société BAR DES SPORTS
- 2016-03-06 : nomination du Gérant : Rielland, Nicolas
- 2019-05-19 : Gérant partant : Rielland, Alain
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société BAR DES SPORTS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | BAR DES SPORTS |
Dénomination usuelle de l'unité légale | DE VOLTAIRE A ROUSSEAU |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 662021674 00012 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 1966-01-01 : samedi 01 janvier 1966 |
Activité principale de l'unité légale | 56.10A : Restauration traditionnelle |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 01 avec 1 ou 2 salariés |
Activité | |
Section | Hébergement et restauration |
Sous section | Restauration |
Division | Restaurants et services de restauration mobile |
Activite | Restauration traditionnelle |
Synonyme | restaurant, resto |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de BAR DES SPORTS- 110
2019 | 231 700.00 | 177 403.00 |
2018 | 54 296.00 | 125 818.00 |
2019 | 17 600.00 |
2018 | 17 600.00 |
2019 | 33 821.00 |
2018 | 18 753.00 |
2019 | 177 403.00 |
2018 | 125 818.00 |
2019 | 231 203.00 |
2018 | 200 670.00 |
2019 | 57 612.00 |
2018 | 34 294.00 |
2019 | 46 517.00 |
2018 | 29 654.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société BAR DES SPORTS- mardi 04 mars 2008: Depot des comptes
- samedi 26 juillet 2008: Depot des comptes
- jeudi 27 août 2009: Depot des comptes
- mercredi 19 mai 2010: Depot des comptes
- lundi 22 août 2011: Depot des comptes
- lundi 27 août 2012: Depot des comptes
- lundi 26 août 2013: Depot des comptes
- mardi 21 juillet 2015: Depot des comptes
- dimanche 06 mars 2016: Modification
Bodacc B n°20160046 publié le 06/03/2016Annonce n° 3780 N° RCS : 662021674 - Dénomination : BAR DES SPORTS - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 17600 EUR - Administration : nomination du Gérant : Rielland, Nicolas - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 24 août 2016: Depot des comptes
- vendredi 11 août 2017: Depot des comptes
- mercredi 16 janvier 2019: Depot des comptes
- dimanche 19 mai 2019: Modification
Bodacc B n°20190096 publié le 19/05/2019Annonce n° 2114 N° RCS : 662021674 - Dénomination : BAR DES SPORTS - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 17600 EUR - Administration : Gérant partant : Rielland, Alain - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 08 décembre 2019: Depot des comptes
- mercredi 30 juin 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société BAR DES SPORTS- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
4 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU 75001 PARIS 1
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société BAR DES SPORTS- ABADIE JEAN : QUAI DI DOMINICO 34300 AGDE
- CLOVEL JOSE : QUARTIER DESSAINT 97213 GROS-MORNE
- DE CICCO VINCENT : 19 PL DU DOCTEUR BOURDONGLE 26110 NYONS
- JEAN-DENIS MARIO : LD DECOSTIERE 97111 MORNE A L'EAU
- DSL CAFE : 9 RUE MARCEL CERDAN 92300 LEVALLOIS-PERRET
- HACIENDA : 1791 RTE DE NICE 06600 ANTIBES
- J.M.F DOMAINE DE BAUDRAY : 12 RUE DE LA CROIX 52300 OSNE-LE-VAL
- L'ANNEXE : 156 BD DE LA PLAGE 33120 ARCACHON
- L'OLIVIER : KERSTRAQUEL 56310 MELRAND
- LA PRIMAVERA : 37 RUE DU BILLU 54380 DIEULOUARD
- LES GLOUGLOUTONS : 9 CRS DU DOCTEUR LONG 69003 LYON 3EME
- PALLA&CO : 10 RUE DES COCHES 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
- PANZEROTTI GROUP : 53 RUE DU FG POISSONNIERE 75009 PARIS 9
- SARL DU DOMAINE DE LA HAIE DES GRANGES : LIEUDIT LA HAIE DES GRANGES 27120 MENILLES
- VILLA DE CHINE : 23 BD DE LA REPUBLIQUE 92250 LA GARENNE-COLOMBES
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société BAR DES SPORTS- BERCU CYRIELLE : 203 RUE SAINT HONORE 75001 PARIS 1
- LABBE ROGER : 25 RUE DE L ARBRE SEC 75001 PARIS 1
- LE MINTER GAEL : 103 RUE SAINT DENIS 75001 PARIS 1
- NG CHI : 17 RUE DU ROULE 75001 PARIS 1
- PETTEX-MUFFAT JULIEN : 2 RUE DE VALOIS 75001 PARIS 1
- ADC GESTION : 23 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU 75001 PARIS 1
- ATELIER GUIAS : 152 RUE SAINT HONORE 75001 PARIS 1
- AURORE ET ADRIEN : 16 PL VENDOME 75001 PARIS 1
- CONSEIL ET GESTION PRIVEE : 14 AV DE L OPERA 75001 PARIS 1
- FESTIVAL DE PARIS : 2 RUE EDOUARD COLONNE 75001 PARIS 1
- LES ARTS DECORATIFS : 107 RUE DE RIVOLI 75001 PARIS 1
- PRESENTATION VENTES OBJETS ART : 34 GAL DE NEMOURS 75001 PARIS 1
- SPACE & YOU : 43 RUE DE L ARBRE SEC 75001 PARIS 1
- SYND COPR MRS LES MEMBRES DE L UGIP : 370 RUE SAINT HONORE 75001 PARIS 1
- TERPSICHORE : 15 RUE JEAN LANTIER 75001 PARIS 1
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société BAR DES SPORTSRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives