BELLEROCHE S A
Présentation générale de BELLEROCHE S A
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société BELLEROCHE S A et ses dirigeants.
Immatriculation
La société BELLEROCHE S A est situé au 2 RUE EUGENE LABICHE 75116 PARIS 16
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 01 janvier 1970 et qui est immatriculée sous le numéro 702020785 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 10 à 19 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 40 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 68.31Z ( Agences immobilières)
L'activité déclarée au greffe est : Agences immobilières
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 68.31Z (Agences immobilières), les activités sont :
- - Cette classe comprend la prestation d'activités immobilières par des agences immobilières.
- - l'intermédiation en matière d'achat, de vente, de location de biens immobiliers pour le compte de tiers
- - la vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente, la location de biens immobiliers
- - les activités des agents fiduciaires en immobilier
- - les services de conseil et d'évaluation en rapport avec l'achat, la vente et la location de biens immobiliers, pour le compte de tiers
Mais exclus
- - les activités juridiques (cf69.10Z)
- - les transactions sur biens immobiliers propres (cf68.10Z)
Chiffre d’affaire
BELLEROCHE S A à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de 1 352 410.00 € pour un résultat de 268 552.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
BELLEROCHE S A est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si BELLEROCHE S A est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR16702020785
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à BELLEROCHE S A de part son activité de 68.31Z ( Agences immobilières) sont :
- 01527 : Immobilier (94.4% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (5.6% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- de diesbach, hugues marie marc louis,
- de santis,
- lasseigne, eric
- ollivier, jacques
- ollivier, paul,
- petitjean, marc,
- saint honore bk & a
Les modifications survenues dans l'administration de la société BELLEROCHE S A
- 2010-10-06 : Commissaire aux comptes titulaire partant : Ollivier, Paul, Commissaire aux comptes suppléant partant : Ollivier, Jacques
- 2013-10-29 : Président partant : De Diesbach, Hugues Marie Marc Louis, nomination du Président : Petitjean, Marc, Directeur général partant : De Santis, nom d'usage : De Diesbach, Annette Francoise
- 2014-10-17 : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Lasseigne, Eric, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SAINT HONORE BK & A
- 2019-09-26 : Commissaire aux comptes titulaire partant : Lasseigne, Eric ; Commissaire aux comptes suppléant partant : SAINT HONORE BK & A
Les autres mandats des administrateurs
- lasseigne, eric :
- 2013-12-01 : RELAIS DE L'ENTRECOTE (MONTPARNASSE) (422163006)
- ollivier, jacques :
- 2019-06-28 : FASTMAG SERVICES (438679342)
- 2018-08-26 : REFILEASE (523862068)
- 2013-10-06 : ATEXO HOLDING (501308126)
- ollivier, paul, :
- 2009-10-23 : SAINT KARL DIFFUSION (331419838)
- 2009-10-23 : COMPAGNIE GENERALE DE PARTENARIAT C.GE.PAR (442766937)
- saint honore bk & a :
- 2020-11-03 : GD 2 (815332150)
- 2020-10-27 : LOGIPAR PROVENCE (815326947)
- 2020-03-12 : LA RESERVE (349327262)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société BELLEROCHE S A et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | BELLEROCHE S A |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 702020785 00045 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1970-01-01 : jeudi 01 janvier 1970 |
Activité principale de l'unité légale | 68.31Z : Agences immobilières |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Activités immobilières |
Sous section | Activités immobilières |
Division | Activités immobilières pour compte de tiers |
Activite | Agences immobilières |
Synonyme | agence immobilière, agent immobilier, expert immobilier |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de BELLEROCHE S A- CO
2018 | 7 878 151.00 | 7 797 313.00 |
2017 | 80 838.00 | 4 953 440.00 |
2018 | 40 000.00 |
2017 | 40 000.00 |
2018 | 223 371.00 |
2017 | 174 869.00 |
2018 | 7 797 313.00 |
2017 | 4 953 440.00 |
2018 | 1 352 410.00 | 1 352 410.00 |
2017 | 1 240 174.00 |
2018 | 268 552.00 |
2017 | 244 302.00 |
2018 | 223 371.00 |
2017 | 174 869.00 |
2018 | 7 393 026.00 | 173 487.00 |
2017 | 7 219 539.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société BELLEROCHE S A- mardi 04 mars 2008: Depot des comptes
- vendredi 26 septembre 2008: Depot des comptes
- mercredi 06 octobre 2010: Modification
Bodacc B n°20100194 publié le 06/10/2010Annonce n° 1976 N° RCS : 702020785 - Dénomination : BELLEROCHE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 40000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : Ollivier, Paul, Commissaire aux comptes suppléant partant : Ollivier, Jacques - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 03 novembre 2010: Depot des comptes
- mercredi 02 novembre 2011: Depot des comptes
- lundi 27 août 2012: Depot des comptes
- lundi 19 août 2013: Depot des comptes
- mardi 29 octobre 2013: Modification
Bodacc B n°20130209 publié le 29/10/2013Annonce n° 1064 N° RCS : 702020785 - Dénomination : BELLEROCHE - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 40000 EUR - Administration : Président partant : De Diesbach, Hugues Marie Marc Louis, nomination du Président : Petitjean, Marc, Directeur général partant : De Santis, nom d'usage : De Diesbach, Annette Francoise - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 17 octobre 2014: Modification
Bodacc B n°20140200 publié le 17/10/2014Annonce n° 805 N° RCS : 702020785 - Dénomination : BELLEROCHE - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 40000 EUR - Administration : nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Lasseigne, Eric, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SAINT HONORE BK & A - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 26 janvier 2015: Depot des comptes
- mardi 11 août 2015: Modification
Bodacc B n°20150152 publié le 11/08/2015Annonce n° 1441 N° RCS : 702020785 - Dénomination : BELLEROCHE - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 40000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
- mercredi 24 août 2016: Depot des comptes
- mercredi 11 janvier 2017: Depot des comptes
- vendredi 09 février 2018: Depot des comptes
- jeudi 23 mai 2019: Depot des comptes
- jeudi 26 septembre 2019: Modification
Bodacc B n°20190186 publié le 26/09/2019Annonce n° 1275 N° RCS : 702020785 - Dénomination : BELLEROCHE - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 40000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : Lasseigne, Eric ; Commissaire aux comptes suppléant partant : SAINT HONORE BK & A - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 09 octobre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société BELLEROCHE S A- lundi 15 juin 2015 : Fermé
144 RUE DE LA TOUR 75116 PARIS 16 - dimanche 31 janvier 2016 : Ouvert
2 RUE EUGENE LABICHE 75116 PARIS 16
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société BELLEROCHE S A- ANDERSEN BIRGITTE : 202 BD LEADER 06400 CANNES
- BAIILY JEAN-LOUIS : 5 PL CHARLES PASQUA 92350 LE PLESSIS-ROBINSON
- DARDEL BLANDINE : 2 ALL DES PINSONS 01000 BOURG-EN-BRESSE
- LAUTARD EP DEVOISE BRIGITTE : 22 RTE DES MACONS 17350 TAILLEBOURG
- NIEDERHAUSER J : SAINTE ANNE 83990 SAINT-TROPEZ
- REY PATRICE : 6 AV HALPHEN 92410 VILLE D'AVRAY
- ROCHET JEAN : 45 RUE MARYSE BASTIE 69008 LYON 8EME
- TOULLIC GAEL : 1 RUE LOUIS JOUVET 92160 ANTONY
- AM PATRIMOINE : 150 AV CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- CAPITAL INVEST : 28 BD VICTOR HUGO 06000 NICE
- CGF INTERNATIONAL REAL ESTATE : 25 AV DESAMBROIS 06000 NICE
- LE PALACE DES NEIGES : 1 QUAI JULES COURMONT 69002 LYON 2EME
- MAISON DE L'IMMO : 17 RUE SAINT JOSEPH 85600 MONTAIGU-VENDEE
- S'ANTONI IMMOBILIER MARSEILLAN VILLE : 26 BD LAMARTINE 34340 MARSEILLAN
- THE FACTORY : 4 RUE DE MONBEL 75017 PARIS 17
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société BELLEROCHE S A- MARIE JEAN : 46 RUE DE L'AMIRAL HAMELIN 75116 PARIS 16
- PERROT SOLENE : 17 RUE JEAN GIRAUDOUX 75116 PARIS 16
- RIVIERE MARION : 28 RUE LAURISTON 75116 PARIS 16
- APS CAPITAL : 33 RUE GALILEE 75116 PARIS 16
- COPR 55/57 AV MARCEAU 75016 PARIS : 55 AV MARCEAU 75116 PARIS 16
- DAUPHINE SUPPLY CHAIN : PL MAL DE LATTRE DE TASSIGNY 75116 PARIS 16
- LA BIEN NOMMEE : 65 RUE LAURISTON 75116 PARIS 16
- LAMBERT GUY : 78 AV HENRI MARTIN 75116 PARIS 16
- RAD PATRIMOINE : 50 BD FLANDRIN 75116 PARIS 16
- SCI CASTEL PROVENCE : 60 AV RAYMOND POINCARE 75116 PARIS 16
- SCI DAVID GAEL : 18 AV GEORGES MANDEL 75116 PARIS 16
- SCI LEVALLOIS : 5 AV ALPHAND 75116 PARIS 16
- SCI VIGNY-COURCELLES : 38 AV PRESIDENT WILSON 75116 PARIS 16
- SOCIETE EXPOSITION PUBLICITE ANIMATION : 51 AV RAYMOND POINCARE 75116 PARIS 16
- TJD CONSEIL : 129 RUE DE LA TOUR 75116 PARIS 16
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société BELLEROCHE S ARéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives