LE PILAT S A
Présentation générale de LE PILAT S A
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société LE PILAT S A et ses dirigeants.
Immatriculation
La société LE PILAT S A est situé au 26 CRS GUSTAVE NADAUD 42000 SAINT-ETIENNE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le jeudi 01 janvier 1970 et qui est immatriculée sous le numéro 704501303 au greffe de SAINT-ETIENNE
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise appartient au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Autre SA coopérative à conseil d'administration au capital de 15 366,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 68.32A ( Administration d'immeubles et autres biens immobiliers)
L'activité déclarée au greffe est : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 68.32A (Administration d'immeubles et autres biens immobiliers), les activités sont :
- - l'administration de biens immobiliers en multipropriété pour compte de tiers
- - l'administration de biens immobiliers non résidentiels pour compte de tiers
- - l'administration de biens immobiliers résidentiels pour compte de tiers
- - le recouvrement des loyers
Mais exclus
- - les activités combinées de soutien lié aux bâtiments (combinaison de services tels que le nettoyage intérieur courant, l'entretien et les réparations mineures, l'élimination des ordures, le gardiennage et la sécurité) (cf81.10Z)
- - les activités juridiques (cf69.10Z)
Chiffre d’affaire
LE PILAT S A à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de 5 145.00 € grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
LE PILAT S A est du ressort du greffe de SAINT-ETIENNE dont les coordonnées postales sont 36 RUE DE LA RESISTANCE 42006 ST ETIENNE CEDEX 1
Le greffe peut être appelé au 0477439797 aux horaires suivants : Du lundi au jeudi : 9H00 à 12H00 et 13H00-16H00
Vendredi : 9H00 à 13H00
et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-saintetienne.fr
TVA intracommunautaire
Si LE PILAT S A est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR21704501303
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à LE PILAT S A de part son activité de 68.32A ( Administration d'immeubles et autres biens immobiliers) sont :
- 01527 : Immobilier (84.5% des salariés)
- 01043 : Gardiens concierges employés d'immeubles (6.3% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (9.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société LE PILAT S A
- 2016-12-18 : Administrateur : DESGRAND Gisèle Marie Anne ; Commissaire aux comptes : DESGRAND Gisèle Marie Anne | Président Administrateur : LEFORT Catherine ; Administrateur : GIRINON Odile Marie-Thérèse ; Administrateur : SALARDON Laurence Marie-Thérèse ; Administrateur : BRISQUET Sébastien ; Commissaire aux comptes : GREA Monique Marie-Rose ; Administrateur : SEAUVE Chantal Andrée ; Administrateur : ARRAUD André Léon Urbain ; Administrateur : BERTHOLLET Louis Rémi Claude en fonction le 2 juin 2016
- 2016-12-18 : Administrateur : PRIEUR Benoît Gérard en fonction le 21 mai 2008
- 2016-12-18 : Administrateur : BRISQUET Sébastien en fonction le 13 mai 2009
- 2016-12-18 : Président : GRAGLIA Pascaline Colette ; Administrateur : GAY Philippe ; Administrateur : JULIEN Régis Auguste Adrien ; Commissaire aux comptes titulaire : BALANDRAUD Michel Auguste Régis Lucien ; Commissaire aux comptes titulaire : AUTIN Odette Augusta Antoinette ; Administrateur : DESGRAND Gisèle Marie Anne en fonction le 11/06/1997
- 2016-12-18 : Président : GRAGLIA Pascaline Colette ; Administrateur : GAY Philippe ; Administrateur : JULIEN Régis Auguste Adrien ; Administrateur : BRUN Jean Paul ; Commissaire aux comptes titulaire : BALANDRAUD Michel Auguste Régis Lucien ; Commissaire aux comptes titulaire : AUTIN Odette Augusta Antoinette ; Administrateur : DESGRAND Gisèle Marie Anne en fonction le 12 juin 1996
- 2016-12-18 : Administrateur : JULIEN Régis Auguste Adrien ; Commissaire aux comptes titulaire : BALANDRAUD Michel Auguste Régis Lucien ; Administrateur : DESGRAND Gisèle Marie Anne ; Président : SALARDON Laurence Marie-Thérèse ; Commissaire aux comptes titulaire : DESGRAND Gisèle Marie Anne ; Administrateur : LEFORT Catherine en fonction le 22 mai 2003 ; Administrateur : GIRINON Odile Marie-Thérèse en fonction le 22 mai 2003
- 2016-12-18 : Administrateur : SALARDON Laurence Marie-Thérèse en fonction le 10 mai 2006
- 2016-12-18 : Administrateur : DESGRAND Gisèle Marie Anne ; Commissaire aux comptes : DESGRAND Gisèle Marie Anne ; Président Administrateur : LEFORT Catherine modification le 25 avril 2005 ; Administrateur : GIRINON Odile Marie-Thérèse
- 2016-12-18 : Administrateur : GAY Philippe ; Administrateur : JULIEN Régis Auguste Adrien ; Commissaire aux comptes titulaire : BALANDRAUD Michel Auguste Régis Lucien ; Administrateur : DESGRAND Gisèle Marie Anne ; Président : SALARDON Laurence Marie-Thérèse en fonction le 29 avril 1998 ; Commissaire aux comptes titulaire : DESGRAND Gisèle Marie Anne en fonction le 3 juin 1998
- 2016-12-18 : Administrateur : DESGRAND Gisèle Marie Anne ; Commissaire aux comptes : DESGRAND Gisèle Marie Anne ; Président Administrateur : LEFORT Catherine ; Administrateur : GIRINON Odile Marie-Thérèse ; Administrateur : SALARDON Laurence Marie-Thérèse ; Administrateur : PRIEUR Benoît Gérard ; Administrateur : BRISQUET Sébastien ; Commissaire aux comptes : GREA Monique Marie-Rose ; Administrateur : SEAUVE Chantal Andrée ; Administrateur : ARRAUD André Léon Urbain en fonction le 22 mai 2013
- 2016-12-18 : Administrateur : DESGRAND Gisèle Marie Anne ; Commissaire aux comptes : DESGRAND Gisèle Marie Anne | Président Administrateur : LEFORT Catherine ; Administrateur : GIRINON Odile Marie-Thérèse ; Administrateur : SALARDON Laurence Marie-Thérèse ; Administrateur : PRIEUR Benoît Gérard ; Administrateur : BRISQUET Sébastien ; Commissaire aux comptes : GREA Monique Marie-Rose en fonction le 25 mai 2011 ; Administrateur : SEAUVE Chantal Andrée en fonction le 25 mai 2011
- 2017-10-15 : Administrateur : DESGRAND Gisèle Marie Anne en fonction le 14 Décembre 2016 ; Président Administrateur : LEFORT Catherine modification le 14 Décembre 2016 ; Administrateur : GIRINON Odile Marie-Thérèse en fonction le 14 Décembre 2016 ; Administrateur : SALARDON Laurence Marie-Thérèse en fonction le 14 Décembre 2016 ; Administrateur : BRISQUET Sébastien en fonction le 14 Décembre 2016 ; Administrateur : SEAUVE Chantal Andrée en fonction le 14 Décembre 2016 ; Administrateur : ARRAUD André Léon Urbain en fonction le 14 Décembre 2016 ; Administrateur : BERTHOLLET Louis Rémi Claude en fonction le 14 Décembre 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : PAYA Gilles en fonction le 11 Octobre 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : LAYES Valérie en fonction le 11 Octobre 2017
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société LE PILAT S A et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | LE PILAT S A |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 704501303 00025 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5560 Autre SA coopérative à conseil d'administration |
Date de création de l'unité légale | 1970-01-01 : jeudi 01 janvier 1970 |
Activité principale de l'unité légale | 68.32A : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | O et l'entreprise appartient au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Activité | |
Section | Activités immobilières |
Sous section | Activités immobilières |
Division | Activités immobilières pour compte de tiers |
Activite | Administration d'immeubles et autres biens immobiliers |
Synonyme | administration de biens immobiliers, syndics de copropriété, société de recouvrement des loyers |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de LE PILAT S A- CO
2018 | 2 697 349.00 | 960 757.00 |
2017 | 1 736 592.00 | 933 047.00 |
2018 | 15 366.00 |
2017 | 15 366.00 |
2018 | 5 145.00 |
2017 | 11 411.00 |
2018 | 960 757.00 |
2017 | 933 047.00 |
2018 | 5 145.00 |
2017 | 11 411.00 |
2018 | 5 145.00 |
2017 | 11 411.00 |
2018 | 632 459.00 | |
2017 | 49 228.00 | 583 231.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société LE PILAT S A- lundi 04 juillet 2011: Depot des comptes
- lundi 04 juillet 2011: Depot des comptes
- lundi 04 juillet 2011: Depot des comptes
- lundi 04 juillet 2011: Depot des comptes
- lundi 04 juillet 2011: Depot des comptes
- mardi 15 novembre 2011: Depot des comptes
- jeudi 25 octobre 2012: Depot des comptes
- jeudi 31 octobre 2013: Depot des comptes
- lundi 20 octobre 2014: Depot des comptes
- lundi 02 novembre 2015: Depot des comptes
- mercredi 19 octobre 2016: Depot des comptes
- dimanche 18 décembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160246 publié le 18/12/2016Annonce n° 405 N° RCS : 704501303 - Dénomination : LE PILAT - forme juridique : Société coopérative à forme anonyme à capital variable - capital : - Administration : Administrateur : DESGRAND Gisèle Marie Anne ; Commissaire aux comptes : DESGRAND Gisèle Marie Anne | Président Administrateur : LEFORT Catherine ; Administrateur : GIRINON Odile Marie-Thérèse ; Administrateur : SALARDON Laurence Marie-Thérèse ; Administrateur : BRISQUET Sébastien ; Commissaire aux comptes : GREA Monique Marie-Rose ; Administrateur : SEAUVE Chantal Andrée ; Administrateur : ARRAUD André Léon Urbain ; Administrateur : BERTHOLLET Louis Rémi Claude en fonction le 2 juin 2016 - Modification : Modification de représentant..
- dimanche 18 décembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160246 publié le 18/12/2016Annonce n° 406 N° RCS : 704501303 - Dénomination : LE PILAT - forme juridique : Société coopérative à forme anonyme à capital variable - capital : - Administration : Administrateur : PRIEUR Benoît Gérard en fonction le 21 mai 2008 - Modification : Modification de représentant..
- dimanche 18 décembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160246 publié le 18/12/2016Annonce n° 407 N° RCS : 704501303 - Dénomination : LE PILAT - forme juridique : Société coopérative à forme anonyme à capital variable - capital : - Administration : Administrateur : BRISQUET Sébastien en fonction le 13 mai 2009 - Modification : Modification de représentant..
- dimanche 18 décembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160246 publié le 18/12/2016Annonce n° 412 N° RCS : 704501303 - Dénomination : LE PILAT - forme juridique : Société coopérative à forme anonyme à capital variable - capital : - Administration : Président : GRAGLIA Pascaline Colette ; Administrateur : GAY Philippe ; Administrateur : JULIEN Régis Auguste Adrien ; Commissaire aux comptes titulaire : BALANDRAUD Michel Auguste Régis Lucien ; Commissaire aux comptes titulaire : AUTIN Odette Augusta Antoinette ; Administrateur : DESGRAND Gisèle Marie Anne en fonction le 11/06/1997 - Modification : Modification de représentant..
- dimanche 18 décembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160246 publié le 18/12/2016Annonce n° 414 N° RCS : 704501303 - Dénomination : LE PILAT - forme juridique : Société coopérative à forme anonyme à capital variable - capital : - Administration : Président : GRAGLIA Pascaline Colette ; Administrateur : GAY Philippe ; Administrateur : JULIEN Régis Auguste Adrien ; Administrateur : BRUN Jean Paul ; Commissaire aux comptes titulaire : BALANDRAUD Michel Auguste Régis Lucien ; Commissaire aux comptes titulaire : AUTIN Odette Augusta Antoinette ; Administrateur : DESGRAND Gisèle Marie Anne en fonction le 12 juin 1996 - Modification : Modification de représentant..
- dimanche 18 décembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160246 publié le 18/12/2016Annonce n° 416 N° RCS : 704501303 - Dénomination : LE PILAT - forme juridique : Société coopérative à forme anonyme à capital variable - capital : - Administration : Administrateur : JULIEN Régis Auguste Adrien ; Commissaire aux comptes titulaire : BALANDRAUD Michel Auguste Régis Lucien ; Administrateur : DESGRAND Gisèle Marie Anne ; Président : SALARDON Laurence Marie-Thérèse ; Commissaire aux comptes titulaire : DESGRAND Gisèle Marie Anne ; Administrateur : LEFORT Catherine en fonction le 22 mai 2003 ; Administrateur : GIRINON Odile Marie-Thérèse en fonction le 22 mai 2003 - Modification : Modification de représentant..
- dimanche 18 décembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160246 publié le 18/12/2016Annonce n° 417 N° RCS : 704501303 - Dénomination : LE PILAT - forme juridique : Société coopérative à forme anonyme à capital variable - capital : - Administration : Administrateur : SALARDON Laurence Marie-Thérèse en fonction le 10 mai 2006 - Modification : Modification de représentant..
- dimanche 18 décembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160246 publié le 18/12/2016Annonce n° 419 N° RCS : 704501303 - Dénomination : LE PILAT - forme juridique : Société coopérative à forme anonyme à capital variable - capital : - Administration : Administrateur : DESGRAND Gisèle Marie Anne ; Commissaire aux comptes : DESGRAND Gisèle Marie Anne ; Président Administrateur : LEFORT Catherine modification le 25 avril 2005 ; Administrateur : GIRINON Odile Marie-Thérèse - Modification : Modification de représentant..
- dimanche 18 décembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160246 publié le 18/12/2016Annonce n° 420 N° RCS : 704501303 - Dénomination : LE PILAT - forme juridique : Société coopérative à forme anonyme à capital variable - capital : - Administration : Administrateur : GAY Philippe ; Administrateur : JULIEN Régis Auguste Adrien ; Commissaire aux comptes titulaire : BALANDRAUD Michel Auguste Régis Lucien ; Administrateur : DESGRAND Gisèle Marie Anne ; Président : SALARDON Laurence Marie-Thérèse en fonction le 29 avril 1998 ; Commissaire aux comptes titulaire : DESGRAND Gisèle Marie Anne en fonction le 3 juin 1998 - Modification : Modification de représentant..
- dimanche 18 décembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160246 publié le 18/12/2016Annonce n° 421 N° RCS : 704501303 - Dénomination : LE PILAT - forme juridique : Société coopérative à forme anonyme à capital variable - capital : - Administration : Administrateur : DESGRAND Gisèle Marie Anne ; Commissaire aux comptes : DESGRAND Gisèle Marie Anne ; Président Administrateur : LEFORT Catherine ; Administrateur : GIRINON Odile Marie-Thérèse ; Administrateur : SALARDON Laurence Marie-Thérèse ; Administrateur : PRIEUR Benoît Gérard ; Administrateur : BRISQUET Sébastien ; Commissaire aux comptes : GREA Monique Marie-Rose ; Administrateur : SEAUVE Chantal Andrée ; Administrateur : ARRAUD André Léon Urbain en fonction le 22 mai 2013 - Modification : Modification de représentant..
- dimanche 18 décembre 2016: Modification
Bodacc B n°20160246 publié le 18/12/2016Annonce n° 424 N° RCS : 704501303 - Dénomination : LE PILAT - forme juridique : Société coopérative à forme anonyme à capital variable - capital : - Administration : Administrateur : DESGRAND Gisèle Marie Anne ; Commissaire aux comptes : DESGRAND Gisèle Marie Anne | Président Administrateur : LEFORT Catherine ; Administrateur : GIRINON Odile Marie-Thérèse ; Administrateur : SALARDON Laurence Marie-Thérèse ; Administrateur : PRIEUR Benoît Gérard ; Administrateur : BRISQUET Sébastien ; Commissaire aux comptes : GREA Monique Marie-Rose en fonction le 25 mai 2011 ; Administrateur : SEAUVE Chantal Andrée en fonction le 25 mai 2011 - Modification : Modification de représentant..
- dimanche 15 octobre 2017: Modification
Bodacc B n°20170198 publié le 15/10/2017Annonce n° 394 N° RCS : 704501303 - Dénomination : LE PILAT - forme juridique : Société coopérative à forme anonyme à capital variable - capital : - Administration : Administrateur : DESGRAND Gisèle Marie Anne en fonction le 14 Décembre 2016 ; Président Administrateur : LEFORT Catherine modification le 14 Décembre 2016 ; Administrateur : GIRINON Odile Marie-Thérèse en fonction le 14 Décembre 2016 ; Administrateur : SALARDON Laurence Marie-Thérèse en fonction le 14 Décembre 2016 ; Administrateur : BRISQUET Sébastien en fonction le 14 Décembre 2016 ; Administrateur : SEAUVE Chantal Andrée en fonction le 14 Décembre 2016 ; Administrateur : ARRAUD André Léon Urbain en fonction le 14 Décembre 2016 ; Administrateur : BERTHOLLET Louis Rémi Claude en fonction le 14 Décembre 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : PAYA Gilles en fonction le 11 Octobre 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : LAYES Valérie en fonction le 11 Octobre 2017 - Modification : Modification de représentant..
- mardi 28 novembre 2017: Depot des comptes
- dimanche 18 novembre 2018: Depot des comptes
- dimanche 15 septembre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société LE PILAT S A- mercredi 25 mai 2005 : Fermé
35 AV LA LIBERATION 42000 SAINT-ETIENNE - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
26 CRS GUSTAVE NADAUD 42000 SAINT-ETIENNE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société LE PILAT S A- DE L'HAEGHE DOORNE : RTE DE L'HAEGHE DOORNE 59270 METEREN
- LEPAGE AND CO : 39 RUE DES SABLES MENUS 44490 LE CROISIC
- S.C.I SAINT ANTOINE : BOUCLE DU CHASTEL 05340 VALLOUISE-PELVOUX
- S.C.I. IENA 543 : 26 AV KLEBER 75116 PARIS 16
- SCI FININVEST : ZI KAWENI 97600 MAMOUDZOU
- SCI HACH : 34 RUE DOCTEUR BLANCHE 75016 PARIS 16
- SCI LA COURONNE : 08250 OLIZY-PRIMAT
- SCI LES CARIOCAS : RESIDENCE LA CARRIERE N°10 97215 RIVIERE-SALEE
- SCI PRIVAT : 121 RUE SAINT LAZARE 75008 PARIS 8
- SCI RAOUL IMMO : 16 RTE DES GRANDS CHAMPS 49140 CORZE
- SOC GERANCE D IMMEUBLES : AV GABRIEL PERI 83160 LA VALETTE-DU-VAR
- SOCIETE CIVILE DAGE : 37 RUE DE CHAILLOT 75116 PARIS 16
- SOCIETE CIVILE DU MOULIN : 19 RUE JEAN MOULIN 51480 DAMERY
- SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DONATEO : LD VALLA L'ORMU 20214 ZILIA
- SYNDICAT DE FORME COOPERATIVE : 12 RUE PINEL 93200 SAINT-DENIS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société LE PILAT S A- AVENTINI JULIEN : 19 RUE BOURGNEUF 42000 SAINT-ETIENNE
- LETORD FRANK : 10 PL CHAVANELLE 42000 SAINT-ETIENNE
- MOLY NATACHA : 14 RUE PALLUAT DE BESSET 42000 SAINT-ETIENNE
- SOLTANE LAZHAR : 18 BD PIERRE ANTOINE JM DALGABIO 42000 SAINT-ETIENNE
- COMITE D ENTREPRISE BERTHIEZ ST ETIENNE : 5 RUE BARROUIN 42000 SAINT-ETIENNE
- DES ETUDIANTS ARTS PLASTIQUES : 40 RUE HENRI GONNARD 42000 SAINT-ETIENNE
- FORTY-TWO : 42 RUE JOSE FRAPPA 42000 SAINT-ETIENNE
- FXM : 7 RUE BADOUILLERE 42000 SAINT-ETIENNE
- H C F : 16 RUE CHARLES DE GAULLE 42000 SAINT-ETIENNE
- JUROC LEVAGE : 8 RUE DE MEONS 42000 SAINT-ETIENNE
- KBS ACTION : 29 RUE GAMBETTA 42000 SAINT-ETIENNE
- SCI MAKOS : 20 RUE MICHEL RONDET 42000 SAINT-ETIENNE
- STEPHANOISE AU SERVICE DES HANDICAPES PSYCHIQUES ADULTES : 36 RUE MICHELET 42000 SAINT-ETIENNE
- STRATEGIQUE : 7 ALL DE L INFORMATIQUE 42000 SAINT-ETIENNE
- TREELOGI : 79 RUE DE LA TALAUDIERE 42000 SAINT-ETIENNE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société LE PILAT S ARéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives