TEYSSIER PERE & FILS
Présentation générale de TEYSSIER PERE & FILS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société TEYSSIER PERE & FILS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société TEYSSIER PERE & FILS est situé au 1070 CHE DE L ANCIENNE VOIE FERREE 84110 VAISON-LA-ROMAINE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 01 janvier 1963 et qui est immatriculée sous le numéro 706320520 au greffe de AVIGNON
Elle emploie avec 20 à 49 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 192 086,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 42.21Z ( Construction de réseaux pour fluides)
L'activité déclarée au greffe est : Construction de réseaux pour fluides
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 42.21Z (Construction de réseaux pour fluides), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend la construction de lignes de distribution pour le transport de fluides et des bâtiments et structures faisant partie intégrante de ces systèmes.
- - conduites couvrant de longues distances et urbaines
- - conduites et canalisations d'eau
- - l'installation de fosses septiques
- - la construction d'ouvrages de génie civil pour :
- - la construction de :
- - réseaux d'assainissement, y compris leur réparation
- - réservoirs
- - stations d'épuration
- - stations de pompage
- - systèmes d'irrigation (canaux)
Mais exclus
- - l'installation de systèmes d'arrosage automatique des pelouses (cf43.22A)
- - les services de maîtrise d'uvre sur ouvrages de génie civil (cf71.1)
Chiffre d’affaire
TEYSSIER PERE & FILS à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de 3 799 392.00 € pour un résultat de 114 108.00 € grace à 7 établissement(s) et avec 20 à 49 salariés
Greffe
TEYSSIER PERE & FILS est du ressort du greffe de AVIGNON dont les coordonnées postales sont 2 BD LIMBERT 84097 AVIGNON CEDEX 9
Le greffe peut être appelé au 0490143182 aux horaires suivants : Du lundi au vendredi, 8h-11h et 13h30h-16h et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-avignon.fr
TVA intracommunautaire
Si TEYSSIER PERE & FILS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR64706320520
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à TEYSSIER PERE & FILS de part son activité de 42.21Z ( Construction de réseaux pour fluides) sont :
- 01702 : Travaux publics ouvriers (62.1% des salariés)
- 02614 : Travaux publics ETAM (17.7% des salariés)
- 02409 : Travaux publics cadres (8.5% des salariés)
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (6.8% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (4.9% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- societe fiduciaire audit europe - f.a.e
- societe fiduciaire audit europe - f.a.e. (afj)
- teyssier guillaume
- teyssier robert
Les modifications survenues dans l'administration de la société TEYSSIER PERE & FILS
- 2017-05-04 : Président : TEYSSIER Robert ; Directeur général délégué : TEYSSIER Guillaume ; Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT EUROPE - F.A.E. (AFJ)
- 2017-12-28 : Président : TEYSSIER Guillaume ; Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT EUROPE - F.A.E. (AFJ)
- 2020-04-09 : Président : TEYSSIER Guillaume ; Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT EUROPE - F.A.E
- 2021-02-18 : Président : TEYSSIER Guillaume ; Directeur général délégué : MEFFRE Eric, Roger, Jean ; Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT EUROPE - F.A.E
Les autres mandats des administrateurs
- teyssier guillaume :
- 2020-11-24 : RYM (341888097)
- 2020-06-02 : SCI DU BRUSQUET (389607474)
- 2012-06-01 : TEYSSIER GUILLAUME (752303552)
- teyssier robert :
- 2020-06-02 : SCI DU BRUSQUET (389607474)
- 2009-12-09 : CARQUES (477840821)
- 2001-07-30 : TEYSSIER ROBERT (439190166)
- 1973-01-01 : TEYSSIER ROBERT (411212327)
- 1964-01-01 : TEYSSIER ROBERT (336711460)
- 1900-01-01 : TEYSSIER ROBERT (783100423)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société TEYSSIER PERE & FILS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | TEYSSIER PERE & FILS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 706320520 00093 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1963-01-01 : mardi 01 janvier 1963 |
Activité principale de l'unité légale | 42.21Z : Construction de réseaux pour fluides |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 12 avec 20 à 49 salariés |
Activité | |
Section | Construction |
Sous section | Génie civil |
Division | Construction de réseaux et de lignes |
Activite | Construction de réseaux pour fluides |
Synonyme | constructeur, constructeur de réseaux, constructeur de réseaux pour fluides |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de TEYSSIER PERE & FILS- CO
2020 | 2 861 458.00 | 2 202 143.00 |
2019 | 659 316.00 | 1 762 783.00 |
2020 | 192 086.00 |
2019 | 192 086.00 |
2020 | 98 391.00 |
2019 | 105 598.00 |
2020 | 2 202 143.00 |
2019 | 1 762 783.00 |
2020 | 3 799 392.00 | 3 799 392.00 |
2019 | 3 583 369.00 |
2020 | 114 108.00 |
2019 | 97 430.00 |
2020 | 98 391.00 |
2019 | 105 598.00 |
2020 | 2 059 046.00 |
2019 | 2 059 046.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société TEYSSIER PERE & FILS- mercredi 14 janvier 2009: Depot des comptes
- mercredi 04 février 2009: Depot des comptes
- jeudi 04 février 2010: Depot des comptes
- mercredi 11 mai 2011: Depot des comptes
- lundi 11 juin 2012: Depot des comptes
- lundi 22 juillet 2013: Depot des comptes
- mardi 28 janvier 2014: Depot des comptes
- jeudi 05 mars 2015: Depot des comptes
- lundi 25 avril 2016: Depot des comptes
- jeudi 04 mai 2017: Depot des comptes
- jeudi 04 mai 2017: Modification
Bodacc B n°20170086 publié le 04/05/2017Annonce n° 2146 N° RCS : 706320520 - Dénomination : ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS TEYSSIER PERE ET FILS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : TEYSSIER Robert ; Directeur général délégué : TEYSSIER Guillaume ; Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT EUROPE - F.A.E. (AFJ) - Modification : Modification survenue sur l'administration
- jeudi 28 décembre 2017: Modification
Bodacc B n°20170249 publié le 28/12/2017Annonce n° 1922 N° RCS : 706320520 - Dénomination : ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS TEYSSIER PERE ET FILS - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : TEYSSIER Guillaume ; Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT EUROPE - F.A.E. (AFJ) - Modification : Modification survenue sur l'administration
- jeudi 12 avril 2018: Depot des comptes
- mardi 14 mai 2019: Depot des comptes
- jeudi 09 avril 2020: Modification
Bodacc B n°20200071 publié le 09/04/2020Annonce n° 1753 N° RCS : 706320520 - Dénomination : ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS TEYSSIER PERE ET FILS Travaux publics, carrières, sablières, acquisition de terrains et vente de terrains et vente de ces terrains par lots viabilisés, transports - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : TEYSSIER Guillaume ; Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT EUROPE - F.A.E - Modification : Modification survenue sur l'administration, transfert du siège social.
- jeudi 18 février 2021: Modification
Bodacc B n°20210034 publié le 18/02/2021Annonce n° 7042 N° RCS : 706320520 - Dénomination : ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS TEYSSIER PERE ET FILS Travaux publics, carrières, sablières, acquisition de terrains et vente de terrains et vente de ces terrains par lots viabilisés, transports - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : TEYSSIER Guillaume ; Directeur général délégué : MEFFRE Eric, Roger, Jean ; Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT EUROPE - F.A.E - Modification : Modification survenue sur l'administration.
- jeudi 15 avril 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société TEYSSIER PERE & FILS- jeudi 22 septembre 2016 : T.P. TEYSSIER PERE ET FILS Fermé
1055 AV MARCEL PAGNOL 84110 VAISON-LA-ROMAINE - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
84850 CAMARET-SUR-AIGUES - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
ZONE INDUSTRIELLE 84500 BOLLENE - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
CHE DES MOLIERES 84600 VALREAS - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
LE VILLAGE 84290 SAINTE-CECILE-LES-VIGNES - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
LE VILLAGE 84110 SABLET - mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
LE VILLAGE 84320 ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE - mercredi 25 décembre 2002 : Fermé
AV MARCEL PAGNOL 84110 VAISON-LA-ROMAINE - dimanche 01 décembre 2019 : Ouvert
1070 CHE DE L ANCIENNE VOIE FERREE 84110 VAISON-LA-ROMAINE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société TEYSSIER PERE & FILS- GERMAIN SEVERIN : QUARTIER EUDORCAIT 97230 SAINTE-MARIE
- SCHMIT MICHEL : 114 AV DE BERNY 77270 VILLEPARISIS
- ENTREPRISE FAURIE : 158 RTE DE LACHAPELLE 07200 SAINT-SERNIN
- ENTREPRISE GRAVIERE : RUE FERNAND FOREST 63370 LEMPDES
- ENTREPRISE PYRENEENNE D'ELECTRICITE ET DE CANALISATIONS : ZI GARE 65410 SARRANCOLIN
- ETUDES CONSEILS TRAVAUX SERVICES BTP : 1 RUE LOUIS BLANC 60180 NOGENT-SUR-OISE
- MARTIN ASSAINISSEMENT TRAVAUX PUBLICS : 71 RTE DE TARBES 32720 BARCELONNE-DU-GERS
- PERENN'OUVRAGES : 1 RUE DE LA MAIRIE 62860 EPINOY
- ROSSONI T P : 330 RTE DE GAILLAC 81500 AMBRES
- SARL R B T P : 838 RUE DU PONT A TROIS PLANCHES 62185 FRETHUN
- SAS NORIA-CONCEPTION-HYDRAULIQUE : 20 RUE DE LA VIGNE ROUGE ZI LA VIGNE 85260 L'HERBERGEMENT
- SN ZUBIATE : RTE DE SAINT-GAUDENS 31350 BOULOGNE-SUR-GESSE
- SOCIETE D'EQUIPEMENTS TUYAUTERIES : 148 RUE AUGUSTE POTIE 59320 HAUBOURDIN
- SOCIETE INSTALLATION MAINTENANCE D'APPAREILLAGE : 403 CITE DILLON 97200 FORT-DE-FRANCE
- SOCOFOR : GROSSETO 20128 GROSSETO-PRUGNA
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société TEYSSIER PERE & FILS- LACOUR GERARD : 406 CHE DES CHAUNES 84110 PUYMERAS
- MUTREL STEPHANE : QUAI CHAUX D'ABRIEUX 84110 ROAIX
- REYNAUD CHRISTOPHE : RTE D ENTRECHAUX 84110 CRESTET
- ROUMANILLE SOPHIE : QUA LE PLAN 84110 SABLET
- TOQUARD SAMUEL : CHE DU SUBLON 84110 CRESTET
- URBAN STEPHANE : 91 RUE DES ECOLES 84110 VILLEDIEU
- CAMPING LE VOCONCE : LD LES CABRIERES 84110 CRESTET
- CEKAYA : RUE TROGUE POMPEE 84110 VAISON-LA-ROMAINE
- CHATS SOLIDARITE : 32 RUE DES IMPLORANTS 84110 VAISON-LA-ROMAINE
- EPI PROJECT : 265 CHE DE LA TUILERIE 84110 CRESTET
- FOYER RURAL CANTINE SCOLAIRE : MAIRIE 84110 ROAIX
- KELIAS 3V : LIEUDIT LE HAUT FLEZ 84110 SAINT-ROMAIN-EN-VIENNOIS
- LAVIOLETTEMAUVE : 3 RUE DU MAQUIS 84110 VAISON-LA-ROMAINE
- SARL AMANDINE : 5 AV GENERAL DE GAULLE 84110 VAISON-LA-ROMAINE
- SCI DU BAT FLEZ : RTE DEPARTEMENTALE 17 84110 SAINT-ROMAIN-EN-VIENNOIS
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société TEYSSIER PERE & FILSRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives