ARFIDO
Présentation générale de ARFIDO
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société ARFIDO et ses dirigeants.
Immatriculation
La société ARFIDO est situé au 3 IMP DE LA PLANCHETTE 75003 PARIS 3
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le samedi 01 janvier 1972 et qui est immatriculée sous le numéro 722014677 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 1 ou 2 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 69.10Z ( Activités juridiques)
L'activité déclarée au greffe est : Activités juridiques
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 69.10Z (Activités juridiques), les activités sont :
- - brevets et droits d'auteurs
- - conseil et représentation dans des affaires civiles
- - conseil et représentation dans des affaires pénales
- - conseil et représentation en relation avec des conflits du travail
- - la gestion de tutelles et de curatelles
- - la représentation juridique d'une partie contre une partie adverse, que ce soit ou non devant des tribunaux ou d'autres organes judiciaires, par des membres du barreau ou sous leur contrôle :
- - le conseil et l'assistance juridique de nature générale, la rédaction de documents juridiques :
- - les autres activités des notaires, des huissiers, des juges d'instruction et des arbitres
- - rédaction d'actes, de testaments, d'actes fiduciaires, etc.
- - statuts, accords d'association ou documents analogues relatifs à la constitution de sociétés
Mais exclus
- - les activités des tribunaux (cf84.23Z)
Chiffre d’affaire
ARFIDO à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et avec 1 ou 2 salariés
Greffe
ARFIDO est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si ARFIDO est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR93722014677
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à ARFIDO de part son activité de 69.10Z ( Activités juridiques) sont :
- 02205 : Notariat (45.4% des salariés)
- 01000 : Cabinets d'avocats (29.4% des salariés)
- 01921 : Huissiers de Justice (9.1% des salariés)
- 01850 : Avocats salariés (5.9% des salariés)
- 02706 : Administrateurs & mandataires judiciaires (2% des salariés)
- 00240 : Greffes des tribunaux de commerce (1.5% des salariés)
- 00277 : Avoués (1.3% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (5.4% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- audit prévision & révision,
- audit prévision & révision,
- coutot,
- coutot,
- perrousset, eric.
- sarl jacques andres & poire associes,
- van peteghem,
- van peteghem, marc,
- vildy-paradis, helene,
Les modifications survenues dans l'administration de la société ARFIDO
- 2009-07-21 : Commissaire aux comptes titulaire partant : SARL JACQUES ANDRES & POIRE ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Audit Prévision & Révision, Commissaire aux comptes suppléant partant : Vildy-Paradis, Helene, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Perrousset, Eric.
- 2011-07-27 : modification de l'Administrateur Van Peteghem, nom d'usage : Compoint, Anne Cécile Marie
- 2012-08-23 : modification du Président Coutot, nom d'usage : Van Peteghem, Marie Monique, modification du Directeur général et Membre du Comité de Direction Compoint, Pierre, modification du Membre du comité de direction Van Peteghem, Marc, nomination du Membre du comité de direction : Coutot, nom d'usage : Van Peteghem, Marie Monique, nomination du Membre du comité de direction : Van Peteghem, Isabelle, nomination du Membre du comité de direction : Van Peteghem, nom d'usage : Lacour, Brigitte, nomination du Membre du comité de direction : Van Peteghem, nom d'usage : De Virieu, Claire
- 2012-09-21 : Administrateur partant : Van Peteghem, nom d'usage : Compoint, Anne Cécile Marie
- 2015-06-19 : Commissaire aux comptes titulaire partant : Audit Prévision & Révision, Commissaire aux comptes suppléant partant : Perrousset, Eric
- 2017-07-18 : Président partant : Coutot, nom d'usage : Van Peteghem, Marie Monique, nomination du Président : Van Peteghem, Marc, Membre du comité de direction partant : Coutot, nom d'usage : Van Peteghem, Marie Monique
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société ARFIDO et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | ARFIDO |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 722014677 00032 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1972-01-01 : samedi 01 janvier 1972 |
Activité principale de l'unité légale | 69.10Z : Activités juridiques |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 01 avec 1 ou 2 salariés |
Activité | |
Section | Activités spécialisées, scientifiques et techniques |
Sous section | Activités juridiques et comptables |
Division | Activités juridiques |
Activite | Activités juridiques |
Synonyme | avocat, magistrat, notaire, huissier, huissier de justice, juge d'instruction, arbitre, conseiller juridique, assistanat juridique, commissaires-priseurs |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de ARFIDOIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société ARFIDO- mardi 02 septembre 2008: Depot des comptes
- mardi 21 juillet 2009: Modification
Bodacc B n°20090137 publié le 21/07/2009Annonce n° 1367 N° RCS : 722014677 - Dénomination : ARFIDO - forme juridique : Société anonyme - capital : 79572 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : SARL JACQUES ANDRES & POIRE ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Audit Prévision & Révision, Commissaire aux comptes suppléant partant : Vildy-Paradis, Helene, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Perrousset, Eric. - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation), l'adresse de l'établissement et l'administration
- vendredi 21 août 2009: Depot des comptes
- vendredi 23 juillet 2010: Modification
Bodacc B n°20100141 publié le 23/07/2010Annonce n° 2159 N° RCS : 722014677 - Dénomination : ARFIDO - forme juridique : Société anonyme - capital : 83144 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (augmentation)
- mercredi 01 septembre 2010: Depot des comptes
- mercredi 27 juillet 2011: Modification
Bodacc B n°20110144 publié le 27/07/2011Annonce n° 3259 N° RCS : 722014677 - Dénomination : ARFIDO - forme juridique : Société anonyme - capital : 83144 EUR - Administration : modification de l'Administrateur Van Peteghem, nom d'usage : Compoint, Anne Cécile Marie - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 08 août 2011: Depot des comptes
- lundi 30 juillet 2012: Depot des comptes
- jeudi 23 août 2012: Modification
Bodacc B n°20120162 publié le 23/08/2012Annonce n° 3870 N° RCS : 722014677 - Dénomination : ARFIDO - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 83144 EUR - Administration : modification du Président Coutot, nom d'usage : Van Peteghem, Marie Monique, modification du Directeur général et Membre du Comité de Direction Compoint, Pierre, modification du Membre du comité de direction Van Peteghem, Marc, nomination du Membre du comité de direction : Coutot, nom d'usage : Van Peteghem, Marie Monique, nomination du Membre du comité de direction : Van Peteghem, Isabelle, nomination du Membre du comité de direction : Van Peteghem, nom d'usage : Lacour, Brigitte, nomination du Membre du comité de direction : Van Peteghem, nom d'usage : De Virieu, Claire - Modification : modification survenue sur la forme juridique et l'administration
- vendredi 21 septembre 2012: Modification
Bodacc B n°20120183 publié le 21/09/2012Annonce n° 735 N° RCS : 722014677 - Dénomination : ARFIDO - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 83144 EUR - Administration : Administrateur partant : Van Peteghem, nom d'usage : Compoint, Anne Cécile Marie - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 17 octobre 2012: Modification
Bodacc B n°20120201 publié le 17/10/2012Annonce n° 1829 N° RCS : 722014677 - Dénomination : ARFIDO - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 83144 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur l'adresse du siège
- samedi 27 juillet 2013: Depot des comptes
- samedi 12 juillet 2014: Depot des comptes
- vendredi 19 juin 2015: Modification
Bodacc B n°20150116 publié le 19/06/2015Annonce n° 1878 N° RCS : 722014677 - Dénomination : ARFIDO - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 83144 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : Audit Prévision & Révision, Commissaire aux comptes suppléant partant : Perrousset, Eric - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 08 juillet 2015: Depot des comptes
- jeudi 21 juillet 2016: Depot des comptes
- mardi 18 juillet 2017: Modification
Bodacc B n°20170135 publié le 18/07/2017Annonce n° 1059 N° RCS : 722014677 - Dénomination : ARFIDO - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 83144 EUR - Administration : Président partant : Coutot, nom d'usage : Van Peteghem, Marie Monique, nomination du Président : Van Peteghem, Marc, Membre du comité de direction partant : Coutot, nom d'usage : Van Peteghem, Marie Monique - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 03 août 2017: Depot des comptes
- mercredi 09 janvier 2019: Depot des comptes
- jeudi 04 juillet 2019: Depot des comptes
- jeudi 15 juillet 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société ARFIDO- mercredi 11 juillet 2012 : Fermé
11 BD BOURDON 75004 PARIS 4 - mercredi 11 juillet 2012 : Ouvert
3 IMP DE LA PLANCHETTE 75003 PARIS 3
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société ARFIDO- ALFIER FABRICE : 153 RUE CLAUDE FRANCOIS 34080 MONTPELLIER
- BEURQ LAURENCE : 21 RUE D'ARCOLE 16000 ANGOULEME
- CATTANE CLARA : CHE CROS DE CABANE 13720 BELCODENE
- CELIE BASTIEN : 36 RUE RIVAY 92300 LEVALLOIS-PERRET
- FRISON JEAN : 5 RUE CHARLES DE GAULLE 77570 CHATEAU-LANDON
- GALLOCHAT AURELIEN : 4 RUE DU GRAND GODET 95300 PONTOISE
- GROBEL YVAN : 1 AV DU TURGOT 74200 THONON-LES-BAINS
- JEHANNO FRANCOIS : 9 RUE MASSILLON 30000 NIMES
- KOMAN CATHERINE : 2 PL DE LA VICTOIRE 19200 USSEL
- MOREL JOSIANE : 8 RUE FRANKLIN 33000 BORDEAUX
- ROYER VIRGINIE : 161 RUE ANDRE BISIAUX 54320 MAXEVILLE
- SOLLIER ANNE-MAGDELEINE : 10 RUE DU CIRQUE 75008 PARIS 8
- J.F CARRE ET V.POZZOLI NOTAIRES ASSOCIES : 4 BD DE LA REPUBLIQUE 83510 LORGUES
- ORLANDI-MAILLARD&ASSOCIES : 9 AV MARCEAU 75116 PARIS 16
- SCP VOULAND-GRAZZINI & ASSOCIES : 22 RUE EDMOND ROSTAND 13006 MARSEILLE 6
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société ARFIDO- CAMPOS BAPTISTA FABIANA : 14 RUE AU MAIRE 75003 PARIS 3
- CHASSIN FRANCOIS : 78 RUE DE TURBIGO 75003 PARIS 3
- COIGNOUX ERIC : 72 RUE DES ARCHIVES 75003 PARIS 3
- OKEFOLAHAN RAFIY : 45 RUE VOLTA 75003 PARIS 3
- PEREIRA MARTINS RUI : 11 RUE REAUMUR 75003 PARIS 3
- ROYNEAU ALEXIS : 89 BD BEAUMARCHAIS 75003 PARIS 3
- VAN HOLT JAMALI : 37 BD BEAUMARCHAIS 75003 PARIS 3
- CH COMMUNICATIONS : 110 BD DE SEBASTOPOL 75003 PARIS 3
- ECOLE SUP'PARIS : 197 RUE DU TEMPLE 75003 PARIS 3
- HUBVISORY : 10 RUE GRENETA 75003 PARIS 3
- INDIVISION BENAIM-LANDSBERG : 2 RUE DES HAUDRIETTES 75003 PARIS 3
- QUATRE PATTES : 52 BD DE SEBASTOPOL 75003 PARIS 3
- SERVICE SOCIAUX CULT EUROPE RABB LUBAV : 8 RUE MESLAY 75003 PARIS 3
- SOFRABRA : 27 RUE NOTRE DAME DE NAZARETH 75003 PARIS 3
- SPFPLARL DE PHARMACIENS D OFFICINE S.O.N.J. : 5 PL DE LA REPUBLIQUE 75003 PARIS 3
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société ARFIDORéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives