SOCIETE FONCIERE LYONNAISE IMMOBILIERE
Présentation générale de SOCIETE FONCIERE LYONNAISE IMMOBILIERE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SOCIETE FONCIERE LYONNAISE IMMOBILIERE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SOCIETE FONCIERE LYONNAISE IMMOBILIERE est situé au 12 PL DES ETATS UNIS 92120 MONTROUGE
C'est une grande entreprise qui a été crée le samedi 01 janvier 1972 et qui est immatriculée sous le numéro 722049525 au greffe de NANTERRE
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 4 000 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 41.10D ( Supports juridiques de programmes)
L'activité déclarée au greffe est : Supports juridiques de programmes
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 41.10D (Supports juridiques de programmes), les activités sont :
- - Cette sous-classe est destinée à isoler dans le répertoire les entités protégeant les acquéreurs en cloisonnant les programmes. Ces entités, fiscalement transparentes, se transforment souvent en copropriétés.
- - les sociétés civiles immobilières de construction créées par les promoteurs pour la réalisation de chacun de leurs programmes
Chiffre d’affaire
SOCIETE FONCIERE LYONNAISE IMMOBILIERE à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de -57 696.00 € grace à 1 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
SOCIETE FONCIERE LYONNAISE IMMOBILIERE est du ressort du greffe de NANTERRE dont les coordonnées postales sont 4 RUE PABLO NERUDA 92020 NANTERRE CEDEX
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : Sur RDV, Lundi au Vendredi, 9h-12h30-13h30-16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr
TVA intracommunautaire
Si SOCIETE FONCIERE LYONNAISE IMMOBILIERE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR71722049525
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SOCIETE FONCIERE LYONNAISE IMMOBILIERE de part son activité de 41.10D ( Supports juridiques de programmes) sont :
- 01512 : Promotion construction (60.3% des salariés)
- 01527 : Immobilier (20.2% des salariés)
- 01043 : Gardiens concierges employés d'immeubles (4.5% des salariés)
- 01316 : Organismes de tourisme social et familial (1.3% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (1.1% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (11.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société SOCIETE FONCIERE LYONNAISE IMMOBILIERE
- 2010-08-27 : Président : COUCHOU-MEILLOT Francois Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 24 Juillet 2007 Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne en fonction le 24 Juillet 2007 Délégué général : LEROY Jean Jacques en fonction le 18 Août 2010
- 2010-08-27 : Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 24 Juillet 2007 Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne en fonction le 24 Juillet 2007 Délégué général : LEROY Jean Jacques en fonction le 18 Août 2010 Président : RIVERIEULX DE VARAX Bertrand en fonction le 18 Août 2010
- 2013-11-20 : Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 24 Juillet 2007 Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne en fonction le 24 Juillet 2007 Sans correspondance / non repris : LEROY Jean Jacques en fonction le 18 Août 2010 Président : DUMONT SAINT PRIEST Philippe en fonction le 12 Novembre 2013
- 2014-10-09 : Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 24 Juillet 2007 Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne en fonction le 24 Juillet 2007 Directeur général : LEROY Jean Jacques modification le 21 Novembre 2013 Président : MAFFRAY Bertrand en fonction le 30 Septembre 2014
- 2016-08-26 : Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 24 Juillet 2007 Directeur général : LEROY Jean Jacques modification le 21 Novembre 2013 Président : MAFFRAY Bertrand en fonction le 30 Septembre 2014 Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 23 Août 2016
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SOCIETE FONCIERE LYONNAISE IMMOBILIERE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SOCIETE FONCIERE LYONNAISE IMMOBILIERE |
Sigle de l'unité légale | SOFLIM |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 722049525 00065 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1972-01-01 : samedi 01 janvier 1972 |
Activité principale de l'unité légale | 41.10D : Supports juridiques de programmes |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE grande entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Construction |
Sous section | Construction de bâtiments |
Division | Promotion immobilière |
Activite | Supports juridiques de programmes |
Synonyme | SCI |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SOCIETE FONCIERE LYONNAISE IMMOBILIERE- CO
2019 | 3 899 677.00 | 3 899 677.00 |
2018 | 4 088 567.00 |
2019 | 4 000 000.00 |
2018 | 4 000 000.00 |
2019 | 19 240.00 |
2018 | -92 579.00 |
2019 | 3 899 677.00 |
2018 | 4 088 567.00 |
2019 | -57 696.00 |
2018 | -92 579.00 |
2019 | 19 240.00 |
2018 | -92 579.00 |
2019 | 14 126.00 |
2018 | 14 126.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SOCIETE FONCIERE LYONNAISE IMMOBILIERE- mardi 12 août 2008: Depot des comptes
- lundi 24 août 2009: Depot des comptes
- vendredi 27 août 2010: Modification
Bodacc B n°20100166 publié le 27/08/2010Annonce n° 3022 N° RCS : 722049525 - Dénomination : SOCIETE FONCIERE LYONNAISE IMMOBILIERE - SOFLIM - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Président : COUCHOU-MEILLOT Francois Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 24 Juillet 2007 Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne en fonction le 24 Juillet 2007 Délégué général : LEROY Jean Jacques en fonction le 18 Août 2010 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 27 août 2010: Modification
Bodacc B n°20100166 publié le 27/08/2010Annonce n° 3023 N° RCS : 722049525 - Dénomination : SOCIETE FONCIERE LYONNAISE IMMOBILIERE - SOFLIM - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 24 Juillet 2007 Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne en fonction le 24 Juillet 2007 Délégué général : LEROY Jean Jacques en fonction le 18 Août 2010 Président : RIVERIEULX DE VARAX Bertrand en fonction le 18 Août 2010 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 07 septembre 2010: Depot des comptes
- vendredi 19 août 2011: Depot des comptes
- jeudi 26 juillet 2012: Depot des comptes
- jeudi 25 juillet 2013: Depot des comptes
- mercredi 20 novembre 2013: Modification
Bodacc B n°20130223 publié le 20/11/2013Annonce n° 1393 N° RCS : 722049525 - Dénomination : SOCIETE FONCIERE LYONNAISE IMMOBILIERE - SOFLIM - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 24 Juillet 2007 Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne en fonction le 24 Juillet 2007 Sans correspondance / non repris : LEROY Jean Jacques en fonction le 18 Août 2010 Président : DUMONT SAINT PRIEST Philippe en fonction le 12 Novembre 2013 - Modification : Modification de représentant.
- samedi 02 août 2014: Depot des comptes
- jeudi 09 octobre 2014: Modification
Bodacc B n°20140194 publié le 09/10/2014Annonce n° 2781 N° RCS : 722049525 - Dénomination : SOCIETE FONCIERE LYONNAISE IMMOBILIERE - SOFLIM - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 24 Juillet 2007 Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne en fonction le 24 Juillet 2007 Directeur général : LEROY Jean Jacques modification le 21 Novembre 2013 Président : MAFFRAY Bertrand en fonction le 30 Septembre 2014 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 06 août 2015: Depot des comptes
- mercredi 29 juin 2016: Depot des comptes
- vendredi 26 août 2016: Modification
Bodacc B n°20160167 publié le 26/08/2016Annonce n° 2153 N° RCS : 722049525 - Dénomination : SOCIETE FONCIERE LYONNAISE IMMOBILIERE - SOFLIM - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 24 Juillet 2007 Directeur général : LEROY Jean Jacques modification le 21 Novembre 2013 Président : MAFFRAY Bertrand en fonction le 30 Septembre 2014 Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 23 Août 2016 - Modification : Modification de l'adresse du siège. Modification de représentant..
- vendredi 07 juillet 2017: Depot des comptes
- mardi 24 juillet 2018: Depot des comptes
- mardi 30 juillet 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SOCIETE FONCIERE LYONNAISE IMMOBILIERE- mercredi 01 juin 1994 : Fermé
32 RUE DE LISBONNE 75008 PARIS 8 - samedi 01 janvier 2005 : Fermé
1 RUE DES ITALIENS 75009 PARIS 9 - lundi 27 juin 2016 : Fermé
9 QUAI DU PRESIDENT PAUL DOUMER 92400 COURBEVOIE - lundi 27 juin 2016 : Ouvert
12 PL DES ETATS UNIS 92120 MONTROUGE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SOCIETE FONCIERE LYONNAISE IMMOBILIERE- A D B : 171 AV GENERAL LECLERC 83700 SAINT-RAPHAEL
- CLEMENT ADER : 125 RUE GILLES MARTINET 34070 MONTPELLIER
- EUROPA : 34 RUE RAYNAL 12000 RODEZ
- LE CLOS DES CHENES - PERS JUSSY : 14 RTE DE RUMILLY 74960 ANNECY
- LES BALCONS DU LAC : 75 RUE DE LA MADELEINE 49000 ANGERS
- LES CLOS VERTS : 4 RUE TURENNE 67000 STRASBOURG
- MANDERLEY : LE BOIS NICOLE 61550 LA FERTE-EN-OUCHE
- MAURICE GALLA : 14 ALL DU CHATEAU BLANC 59290 WASQUEHAL
- S.C.C.V. LE CLOS DU PELOUX : 21 RUE VIOLET 75015 PARIS 15
- SCI CLICHY BATELIERS PERI LOT 03 : 25 ALL VAUBAN 59110 LA MADELEINE
- SCI LES JARDINS DE LA VIEILLE TOUR : 1 RUE FRANCIS DELERY 22500 PAIMPOL
- SCI LES RESIDENCES DANYMAN : 34 RTE DE ROUEN 60350 TROSLY-BREUIL
- SCI SEMIIC MONTHUCHET : 7 CHE DE L'AULNAY 78440 LAINVILLE-EN-VEXIN
- SCI SIRONI BATAILLER : 25 RUE DU BATAILLER 83980 LE LAVANDOU
- VAULX DUCLOS : 58 AV MARECHAL FOCH 69006 LYON 6EME
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SOCIETE FONCIERE LYONNAISE IMMOBILIERE- BOUSSETTA ILYES : 158 AV DE LA REPUBLIQUE 92120 MONTROUGE
- CHAISIRIMONGKOL SUREERAT : 116 RUE MAURICE ARNOUX 92120 MONTROUGE
- CHAPUIS BENEDICTE : 79 AV VERDIER 92120 MONTROUGE
- GENG SOPHIE : 43 AV HENRI GINOUX 92120 MONTROUGE
- MOLARD TIMOTHEE : 9 AV DE LA MARNE 92120 MONTROUGE
- SOUALHAT BENOIT : 8 RUE DELERUE 92120 MONTROUGE
- TOUMERT KENZA : 40 RUE GABRIEL PERI 92120 MONTROUGE
- ANGEL'S ROAD COMPAGNY : 83 AV ARISTIDE BRIAND 92120 MONTROUGE
- COGI : 36 RUE FENELON 92120 MONTROUGE
- FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS REPRESENTATIVES DES ETUDIANTS EN SCIENCES SOCIALES : 79 RUE PERIER 92120 MONTROUGE
- FTR RENOVATION : 61 AV DE LA REPUBLIQUE 92120 MONTROUGE
- JO.DE.CAR. : 73 AV DE LA REPUBLIQUE 92120 MONTROUGE
- LELEU CONSULTANTS : 84 AV DE LA MARNE 92120 MONTROUGE
- OPTEAMISE CONSULTING : 22 RUE D ESTIENNE D ORVES 92120 MONTROUGE
- SCI DU 90 RUE MONTORGUEIL : 10 VLA LEBLANC 92120 MONTROUGE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SOCIETE FONCIERE LYONNAISE IMMOBILIERERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives