MAARS FRANCE
Présentation générale de MAARS FRANCE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société MAARS FRANCE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société MAARS FRANCE est situé au 95 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 01 janvier 1973 et qui est immatriculée sous le numéro 729811646 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 1 ou 2 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 40 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 43.39Z ( Autres travaux de finition)
L'activité déclarée au greffe est : Autres travaux de finition
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 43.39Z (Autres travaux de finition), les activités sont :
- - la remise en état des lieux après travaux
- - le nettoyage de nouveaux bâtiments après leur construction
- - les autres travaux d'achèvement et de finition des bâtiments n.c.a.
- - les travaux de ferronnerie décorative
Mais exclus
- - le nettoyage des façades à la vapeur ou au sable (cf43.99D)
- - le nettoyage des parties intérieures de bâtiments et d'autres constructions (cf81.21Z)
- - les activités de nettoyage intérieur et extérieur spécialisé de bâtiments (cf81.22Z)
- - les activités des décorateurs d'intérieur (cf74.10Z)
Chiffre d’affaire
MAARS FRANCE à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 550 654.00 € pour un résultat de -63 572.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 1 ou 2 salariés
Greffe
MAARS FRANCE est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si MAARS FRANCE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR32729811646
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à MAARS FRANCE de part son activité de 43.39Z ( Autres travaux de finition) sont :
- 01596 : Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés (41.3% des salariés)
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (41.3% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (6.9% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (2.2% des salariés)
- 01527 : Immobilier (1.2% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (7.1% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- de vries, meine
- grafmeyer, pierre
- roosevelt audit associes
- schärli, matthias ;
Les modifications survenues dans l'administration de la société MAARS FRANCE
- 2008-03-19 : Président : MAARS Lourens en fonction le 10 Novembre 2006. Commissaire aux comptes suppléant : GRAFMEYER Pierre en fonction le 15 Mars 2008. Commissaire aux comptes titulaire : ODICEO PARIS modification le 15 Mars 2008.
- 2010-06-01 : Commissaire aux comptes suppléant : GRAFMEYER Pierre en fonction le 15 Mars 2008 Commissaire aux comptes titulaire : ODICEO PARIS modification le 15 Mars 2008 Président : MAARS HOLDING B. V. représenté par VAN DER ZEE Auke en fonction le 18 Mai 2010
- 2012-09-12 : modification du Commissaire aux comptes titulaire ROOSEVELT AUDIT ASSOCIES
- 2016-01-26 : nomination du Membre du comité de direction : MAARS HOLDING B.V, nomination du Membre du comité de direction : Schärli, Matthias
- 2019-05-03 : Membre du comité de direction partant : Schärli, Matthias ; nomination du Membre du comité de direction : De Vries, Meine
- 2020-05-24 : Commissaire aux comptes titulaire partant : ROOSEVELT AUDIT ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Grafmeyer, Pierre
Les autres mandats des administrateurs
- grafmeyer, pierre :
- 2013-08-11 : ALPHANE (380654871)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société MAARS FRANCE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | MAARS FRANCE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 729811646 00052 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1973-01-01 : lundi 01 janvier 1973 |
Activité principale de l'unité légale | 43.39Z : Autres travaux de finition |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 01 avec 1 ou 2 salariés |
Activité | |
Section | Construction |
Sous section | Travaux de construction spécialisés |
Division | Travaux de finition |
Activite | Autres travaux de finition |
Synonyme | travaux de finition |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de MAARS FRANCE- CO
2019 | 363 325.00 | 363 325.00 |
2018 | 203 412.00 |
2019 | 40 000.00 |
2018 | 40 000.00 |
2019 | -64 296.00 |
2018 | -168 529.00 |
2019 | 363 325.00 |
2018 | 203 412.00 |
2019 | 550 654.00 |
2018 | 215 938.00 |
2019 | -63 572.00 |
2018 | -141 387.00 |
2019 | -64 296.00 |
2018 | -168 529.00 |
2019 | 734 364.00 |
2018 | 734 364.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société MAARS FRANCE- mercredi 19 mars 2008: Modification
Bodacc B n°20080047 publié le 19/03/2008Annonce n° 3275 N° RCS : 729811646 - Dénomination : MAARS FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : MAARS Lourens en fonction le 10 Novembre 2006. Commissaire aux comptes suppléant : GRAFMEYER Pierre en fonction le 15 Mars 2008. Commissaire aux comptes titulaire : ODICEO PARIS modification le 15 Mars 2008. - Modification : Modification de représentant.
- lundi 01 mars 2010: Depot des comptes
- lundi 01 mars 2010: Depot des comptes
- mardi 18 mai 2010: Vente
Bodacc A publié le 04/05/2010Annonce n° 546 N° RCS : 335161154 - Dénomination : SOCIETE FRANCAISE DE RENOVATION IMMOBILIERE 44 à 50 avenue du Général de Gaulle - Parc Technologique de l'Hay les Roses 94240 l'Hay-les-Roses importation - montage et commerce d'armatures d'éclairage, de cloisons mobiles, de plafonds suspendus et de canalisations Linéraires. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 200000.00 EUR - Administration : - Categorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire) - Journal : Le Journal Spécial des Sociétés Françaises par Action - Opposition : Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance SELARL DUBAULT BIRI ET ASSOCIES 5 Boulevard de l'Europe 91006 EVRY CEDEX - Origine : Achat d'un fonds de commerce
- mardi 01 juin 2010: Modification
Bodacc B n°20100104 publié le 01/06/2010Annonce n° 3441 N° RCS : 729811646 - Dénomination : MAARS FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : GRAFMEYER Pierre en fonction le 15 Mars 2008 Commissaire aux comptes titulaire : ODICEO PARIS modification le 15 Mars 2008 Président : MAARS HOLDING B. V. représenté par VAN DER ZEE Auke en fonction le 18 Mai 2010 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 28 décembre 2010: Depot des comptes
- mardi 12 avril 2011: Immatriculation
Bodacc A publié le 12/04/2011N° RCS : 729811646 - Dénomination : MAARS FRANCE - Adresse : 95 rue La Boétie 75008 Paris - Activité : L'importation le montage et le commerce d'armatures d'éclairage de cloisons mobiles, de plafonds suspendus et de canalisations linéaires. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 40000 EUR - Administration : Président : MAARS HOLDING B.V., Commissaire aux comptes titulaire : ODICEO PARIS, Commissaire aux comptes suppléant : Grafmeyer, Pierre.
- lundi 12 mars 2012: Depot des comptes
- mercredi 12 septembre 2012: Modification
Bodacc B n°20120176 publié le 12/09/2012Annonce n° 2040 N° RCS : 729811646 - Dénomination : MAARS FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 40000 EUR - Administration : modification du Commissaire aux comptes titulaire ROOSEVELT AUDIT ASSOCIES - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 11 décembre 2012: Depot des comptes
- vendredi 31 janvier 2014: Depot des comptes
- samedi 28 mars 2015: Depot des comptes
- lundi 21 décembre 2015: Depot des comptes
- mardi 26 janvier 2016: Modification
Bodacc B n°20160017 publié le 26/01/2016Annonce n° 3724 N° RCS : 729811646 - Dénomination : MAARS FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 40000 EUR - Administration : nomination du Membre du comité de direction : MAARS HOLDING B.V, nomination du Membre du comité de direction : Schärli, Matthias - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 18 janvier 2017: Depot des comptes
- mercredi 23 mai 2018: Depot des comptes
- vendredi 03 mai 2019: Modification
Bodacc B n°20190086 publié le 03/05/2019Annonce n° 3365 N° RCS : 729811646 - Dénomination : MAARS FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 40000 EUR - Administration : Membre du comité de direction partant : Schärli, Matthias ; nomination du Membre du comité de direction : De Vries, Meine - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 23 mai 2019: Depot des comptes
- dimanche 24 mai 2020: Modification
Bodacc B n°20200099 publié le 24/05/2020Annonce n° 1956 N° RCS : 729811646 - Dénomination : MAARS FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 40000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : ROOSEVELT AUDIT ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Grafmeyer, Pierre - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 28 mai 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société MAARS FRANCE- samedi 01 octobre 2005 : Fermé
7 RUE DES GARDES 91370 VERRIERES-LE-BUISSON - vendredi 31 décembre 2010 : Fermé
44 AV DU GENERAL DE GAULLE 94240 L'HAY-LES-ROSES - dimanche 25 janvier 2015 : Ouvert
95 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société MAARS FRANCE- AHOUO AGBEBY JOSEPH : 31 CHE DE LA LIMITE 33830 BELIN-BELIET
- BENEUT JOHN : 16 RUE DES VIEUX PRES 78320 LA VERRIERE
- BRASSEUR PASCAL : 202 CHE DE LA CHAUVELLE 76116 SERVAVILLE-SALMONVILLE
- BREC DIDIER : 41 AV DE RUEIL 92000 NANTERRE
- COUTELLIER PASCAL : 38 RUE PRINCIPALE 41500 SERIS
- FARAIRE JEAN PIERRE : 9 RUE DES EDELWEISS 64800 BAUDREIX
- FAURE ROMARIC : 620 RTE DE ROMANS 26600 CHANOS-CURSON
- GRACA CHRISTOPHE : 5 RUE GEORGES BIZET 13220 CHATEAUNEUF-LES-MARTIGUES
- ONEGLIA PASCAL : 7 BD PARC IMPERIAL 06000 NICE
- ORDISH DAVID : LD LE PETIT ETINOUX 53140 LIGNIERES-ORGERES
- PIQUET EMMANUEL : 25 RUE JEAN MOULIN 02420 BELLICOURT
- ROUSSEAU JOEL : 2 RUE BORIS VIAN 60590 SERIFONTAINE
- TARAVELE JEAN-PHILIPPE : 56 RUE COSTA DE BEAUREGARD 73000 CHAMBERY
- BATIDALLE : 8 CHE DES COTES 74100 VILLE-LA-GRAND
- PRO RAVAL : 4 RUE NOEL BALLAY 75020 PARIS 20
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société MAARS FRANCE- ASARAF ROMI : 21 RUE WASHINGTON 75008 PARIS 8
- ASSERAF GLADYS : 75 BD MALESHERBES 75008 PARIS 8
- BELYALETDINOVA LESYA : 85 BD DE COURCELLES 75008 PARIS 8
- EUROPEAN DENTAL SCHOOL : 49 RUE DE PONTHIEU 75008 PARIS 8
- FRARIMPEX : 15 RUE VIGNON 75008 PARIS 8
- GHMC : 12 RUE DE PONTHIEU 75008 PARIS 8
- INITIALES P.P. : 9 RUE D'ANJOU 75008 PARIS 8
- LCE ONLINE : 10 RUE DE PENTHIEVRE 75008 PARIS 8
- SAS MOZART HOLDING : 36 RUE DE NAPLES 75008 PARIS 8
- SCI BARBAZAN-DEBAT : 11 RUE TRONCHET 75008 PARIS 8
- SCI DU BOUT DE VILLE : 28 AV DE WAGRAM 75008 PARIS 8
- SUNRISE-IT : 128 RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
- SYND COPR DU 21 AV DE MESSINE 75008 PA : 22 RUE DE TEHERAN 75008 PARIS 8
- THE HOSPITALITY RECRUITMENT COMPANY : 178 BD HAUSSMANN 75008 PARIS 8
- VAL- DE- GRACE INVESTISSEMENT : 18 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société MAARS FRANCERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives