STORA ENSO FRANCE
Présentation générale de STORA ENSO FRANCE
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société STORA ENSO FRANCE et ses dirigeants.
Immatriculation
La société STORA ENSO FRANCE est situé au 83 AV CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 01 janvier 1973 et qui est immatriculée sous le numéro 732024666 au greffe de NANTERRE
Elle emploie avec 10 à 19 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 3 929 865,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 46.19B ( Autres intermédiaires du commerce en produits divers)
L'activité déclarée au greffe est : Autres intermédiaires du commerce en produits divers
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 46.19B (Autres intermédiaires du commerce en produits divers), les activités sont :
Chiffre d’affaire
STORA ENSO FRANCE à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de 357 332.00 € pour un résultat de 183 217.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
STORA ENSO FRANCE est du ressort du greffe de NANTERRE dont les coordonnées postales sont 4 RUE PABLO NERUDA 92020 NANTERRE CEDEX
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : Sur RDV, Lundi au Vendredi, 9h-12h30-13h30-16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr
TVA intracommunautaire
Si STORA ENSO FRANCE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR24732024666
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à STORA ENSO FRANCE de part son activité de 46.19B ( Autres intermédiaires du commerce en produits divers) sont :
- 00043 : Commission courtage importation exportation (39.8% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (10.7% des salariés)
- 00804 : VRP (8.4% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (8% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (2.4% des salariés)
- 01527 : Immobilier (2% des salariés)
- 01517 : Commerces de détail non alimentaire (2% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (1.3% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (24.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société STORA ENSO FRANCE
- 2008-02-17 : président : HUTTUNEN ANTTI-JUSSI radié le 07 Novembre 2007. président : VON HOLST Sven entré en fonction le 07 Novembre 2007.
- 2008-12-18 : Directeur général : TYREL DE POIX Gauthier en fonction le 19 Janvier 2006. Président : VON HOLST Sven en fonction le 07 Novembre 2007. Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 04 Décembre 2008. Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE& ASSOCIES en fonction le 04 Décembre 2008.
- 2010-10-12 : Directeur général délégué : TYREL DE POIX Gauthier modification le 01 Octobre 2010 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 04 Décembre 2008 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 04 Décembre 2008 Président : LANGENSKIOLD Tom Fabian en fonction le 01 Octobre 2010 Directeur général délégué : MUNOZ Eric en fonction le 01 Octobre 2010
- 2011-12-13 : Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 04 Décembre 2008 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 04 Décembre 2008 Président : LANGENSKIOLD Tom Fabian modification le 21 Octobre 2010 Directeur général délégué : MUNOZ Eric en fonction le 01 Octobre 2010
- 2013-02-22 : Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 04 Décembre 2008 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 04 Décembre 2008 Président : KAARLEHTO Jkka Karlevo en fonction le 14 Février 2013
- 2013-02-22 : Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 04 Décembre 2008 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 04 Décembre 2008 Président : KAARLEHTO Jkka Karlevo en fonction le 14 Février 2013 Directeur général délégué : MUNOZ Eric en fonction le 14 Février 2013
- 2017-11-28 : Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 04 Décembre 2008 ; Directeur général délégué : MUNOZ Eric modification le 27 Janvier 2017 ; Président : KASURINEN Hannu en fonction le 27 Janvier 2017
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société STORA ENSO FRANCE et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | STORA ENSO FRANCE |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 732024666 00073 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1973-01-01 : lundi 01 janvier 1973 |
Activité principale de l'unité légale | 46.19B : Autres intermédiaires du commerce en produits divers |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Intermédiaires du commerce de gros |
Activite | Autres intermédiaires du commerce en produits divers |
Synonyme | intermédiaire de commerce, agent commercial |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de STORA ENSO FRANCE- CO
2018 | 7 901 152.00 | 7 478 071.00 |
2017 | 423 081.00 | 7 819 139.00 |
2018 | 3 929 865.00 |
2017 | 3 929 865.00 |
2018 | 129 421.00 |
2017 | 482 580.00 |
2018 | 7 478 071.00 |
2017 | 7 819 139.00 |
2018 | 357 332.00 | 3 792 375.00 |
2017 | 3 435 043.00 | 5 111 177.00 |
2018 | 183 217.00 |
2017 | 246 916.00 |
2018 | 129 421.00 |
2017 | 482 580.00 |
2018 | 758 865.00 |
2017 | 758 865.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société STORA ENSO FRANCE- dimanche 17 février 2008: Modification
Bodacc B n°20080029 publié le 17/02/2008Annonce n° 2349 N° RCS : 732024666 - Dénomination : STORA ENSO FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : président : HUTTUNEN ANTTI-JUSSI radié le 07 Novembre 2007. président : VON HOLST Sven entré en fonction le 07 Novembre 2007. - Modification : Modification de représentant.
- mardi 22 avril 2008: Depot des comptes
- lundi 20 octobre 2008: Depot des comptes
- jeudi 18 décembre 2008: Modification
Bodacc B n°20080232 publié le 18/12/2008Annonce n° 1860 N° RCS : 732024666 - Dénomination : STORA ENSO FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Directeur général : TYREL DE POIX Gauthier en fonction le 19 Janvier 2006. Président : VON HOLST Sven en fonction le 07 Novembre 2007. Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 04 Décembre 2008. Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE& ASSOCIES en fonction le 04 Décembre 2008. - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 23 octobre 2009: Depot des comptes
- mardi 12 octobre 2010: Modification
Bodacc B n°20100198 publié le 12/10/2010Annonce n° 2030 N° RCS : 732024666 - Dénomination : STORA ENSO FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Directeur général délégué : TYREL DE POIX Gauthier modification le 01 Octobre 2010 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 04 Décembre 2008 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 04 Décembre 2008 Président : LANGENSKIOLD Tom Fabian en fonction le 01 Octobre 2010 Directeur général délégué : MUNOZ Eric en fonction le 01 Octobre 2010 - Modification : Modification de représentant.
- jeudi 28 octobre 2010: Depot des comptes
- mardi 15 novembre 2011: Depot des comptes
- mardi 13 décembre 2011: Modification
Bodacc B n°20110240 publié le 13/12/2011Annonce n° 2476 N° RCS : 732024666 - Dénomination : STORA ENSO FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 04 Décembre 2008 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 04 Décembre 2008 Président : LANGENSKIOLD Tom Fabian modification le 21 Octobre 2010 Directeur général délégué : MUNOZ Eric en fonction le 01 Octobre 2010 - Modification : Modification de l'adresse du siège. Modification de représentant.
- lundi 29 octobre 2012: Depot des comptes
- vendredi 22 février 2013: Modification
Bodacc B n°20130038 publié le 22/02/2013Annonce n° 2012 N° RCS : 732024666 - Dénomination : STORA ENSO FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 04 Décembre 2008 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 04 Décembre 2008 Président : KAARLEHTO Jkka Karlevo en fonction le 14 Février 2013 - Modification : Modification de représentant.
- vendredi 22 février 2013: Modification
Bodacc B n°20130038 publié le 22/02/2013Annonce n° 2015 N° RCS : 732024666 - Dénomination : STORA ENSO FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 04 Décembre 2008 Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 04 Décembre 2008 Président : KAARLEHTO Jkka Karlevo en fonction le 14 Février 2013 Directeur général délégué : MUNOZ Eric en fonction le 14 Février 2013 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 11 juin 2013: Modification
Bodacc B n°20130110 publié le 11/06/2013Annonce n° 2222 N° RCS : 732024666 - Dénomination : STORA ENSO FRANCE toutes opérations d'agence commerciale de commissionnement, de représentation, de distribution, de commercialisation, d'achat, de vente, d'importation et/ou d'exportation en matière de pâte à papier, papier, carton et produits dérivés, sous toutes leurs formes, ainsi que de matières premières servant à leur fabrication et toutes opérations se Rapporttant directement ou indirectement à l'industrie et au commerce de Ces produits et matières premières. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'activité.
- mardi 26 novembre 2013: Depot des comptes
- jeudi 02 octobre 2014: Modification
Bodacc B n°20140189 publié le 02/10/2014Annonce n° 1100 N° RCS : 732024666 - Dénomination : STORA ENSO FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège.
- lundi 20 octobre 2014: Depot des comptes
- mardi 02 février 2016: Depot des comptes
- mercredi 18 janvier 2017: Depot des comptes
- vendredi 22 septembre 2017: Vente
Bodacc A publié le 15/09/2017Annonce n° 1180 N° RCS : 830759031 - Dénomination : Stora Enso Paper France 83 avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine un fonds de commerce relatif au segment du papier comprenant la clientèle et le droit de se dire successeur du cédant dans l'exploitation du fonds de commerce. - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 50000.00 EUR - Administration : - Categorie : Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire) - Journal : Les Petites Affiches - Opposition : Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance. - Délai pour les oppositions : 10 jours à compter de la présente insertion au Bodacc. - Origine : Achat d'un fonds de commerce au prix stipulé de 1 Euros
- mardi 28 novembre 2017: Modification
Bodacc B n°20170228 publié le 28/11/2017Annonce n° 1977 N° RCS : 732024666 - Dénomination : STORA ENSO FRANCE - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 04 Décembre 2008 ; Directeur général délégué : MUNOZ Eric modification le 27 Janvier 2017 ; Président : KASURINEN Hannu en fonction le 27 Janvier 2017 - Modification : Modification de représentant..
- mardi 19 décembre 2017: Depot des comptes
- mardi 08 janvier 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société STORA ENSO FRANCE- samedi 25 décembre 1993 : Fermé
77 BD MALESHERBES 75008 PARIS 8 - vendredi 31 décembre 1999 : Fermé
56 QUAI DE DION BOUTON 92800 PUTEAUX - lundi 02 janvier 2006 : Fermé
15 BD DE L AMIRAL BRUIX 75116 PARIS 16 - samedi 01 octobre 2011 : Fermé
55 AV DES CHAMPS PIERREUX 92000 NANTERRE - vendredi 01 août 2014 : Fermé
20 AV ANDRE PROTHIN 92400 COURBEVOIE - lundi 31 décembre 2018 : Ouvert
83 AV CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société STORA ENSO FRANCE- ARULNADIN MELANIE : 262 RUE SAINT JACQUES 75005 PARIS 5
- BERGES PAUL : RTE DE GOUAILLARDINE 40700 SERRESLOUS-ET-ARRIBANS
- CRESPIN HUGO : 135 RUE DE CLIGNANCOURT 75018 PARIS 18
- DESORMEAUX BRUNO : 24 RUE DE L'ECALIER 27110 LE NEUBOURG
- GIOVANSILI MARIUS : 74 AV JULES CANTINI 13008 MARSEILLE 8
- LIBERATORE BRIGITTE : 3 PETITE RUE 21230 SAINT-PRIX-LES-ARNAY
- MARCHAIS YANN : 63 RUE DU GEN DE GAULLE 45650 SAINT-JEAN-LE-BLANC
- PELLETIER OLIVIER : 28 AV PAUL VAILLANT COUTURIER 78390 BOIS D'ARCY
- PERROTTE STEVE : 29 RUE DES COTEAUX 54600 VILLERS-LES-NANCY
- PIEDRABUENA LAURA : 35 RUE ALEXIS LEPERE 93100 MONTREUIL
- REDOUIN DENIS : 1 LES ENREGEES 03390 MURAT
- ROMANI LUCIEN : 8 RUE GRIMALDI 06190 ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN
- TRACOL ANTHONY : 31 AV DE L EUROPE 69140 RILLIEUX-LA-PAPE
- ACTIF : 260 RUE DU FAUBOURG SAINT MARTIN 75010 PARIS 10
- GEMOPACK : 3 RUE MAURICE RAVEL 78370 PLAISIR
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société STORA ENSO FRANCE- ABDELMALEK ABEL : 167 AV CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- AMADOU JEAN : 24 RUE DES GRAVIERS 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- ASSOCIATION VOX IN RAMA : 95 RUE JACQUES DULUD 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- BLUE NOTE BLUES : 155 AV CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- CENTRE LASER DE NEUILLY : 160 AV CHARLES DE GAULLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- DANIEL H : 96 RUE CHARLES LAFFITTE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- FONCIERE DU MOUZON : 40 AV SAINTE FOY 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- GLAGLA : 6 BD DE LA SAUSSAYE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- JOLAL : 154 RUE PERRONET 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- LOC NC 1 : 17 RUE D ORLEANS 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- MAROL : 29 RUE DE LA FERME 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- R.O.C : 11 RUE DU CENTRE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- SCI ALBENI : 5 RUE BOUTARD 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- SCI BRYDEN : 22 VLA DU ROULE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- SCI LEFEBVRE : 8 RUE CHARCOT 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société STORA ENSO FRANCERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives