MATERIALS BUSINESS
Présentation générale de MATERIALS BUSINESS
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société MATERIALS BUSINESS et ses dirigeants.
Immatriculation
La société MATERIALS BUSINESS est situé au 27 AV DE ST MANDE 75012 PARIS 12
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 01 janvier 1973 et qui est immatriculée sous le numéro 732054093 au greffe de PARIS
Elle emploie avec 1 ou 2 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SA à directoire (s.a.i.) au capital de 607 075,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 46.19B ( Autres intermédiaires du commerce en produits divers)
L'activité déclarée au greffe est : Autres intermédiaires du commerce en produits divers
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 46.19B (Autres intermédiaires du commerce en produits divers), les activités sont :
Chiffre d’affaire
MATERIALS BUSINESS à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de 335 397.00 € pour un résultat de 383 240.00 € grace à 1 établissement(s) et avec 1 ou 2 salariés
Greffe
MATERIALS BUSINESS est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si MATERIALS BUSINESS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR35732054093
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à MATERIALS BUSINESS de part son activité de 46.19B ( Autres intermédiaires du commerce en produits divers) sont :
- 00043 : Commission courtage importation exportation (39.8% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (10.7% des salariés)
- 00804 : VRP (8.4% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (8% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (2.4% des salariés)
- 01527 : Immobilier (2% des salariés)
- 01517 : Commerces de détail non alimentaire (2% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (1.3% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (24.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- joubert, philippe,
- salva, francis
Les modifications survenues dans l'administration de la société MATERIALS BUSINESS
- 2009-07-21 : modification du Directeur général délègué et Administrateur Bidet, nom d'usage : Podetti, Sophie Marie Pierre, nomination du Directeur général délègué : Pigeon, Jean-Laurent.
- 2011-09-30 : Commissaire aux comptes suppléant partant : Joubert, Philippe, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Salva, Francis
- 2012-05-15 : modification du Président du Directoire Bidet, nom d'usage : Podetti, Sophie Marie Pierre, modification du Directeur général et Membre du Directoire Pigeon, Jean-Laurent, modification du Président du conseil de surveillance Bidet, Michel, nomination du Vice-Président et Membre du conseil de surveillance : Podetti, Pascal, modification du Membre du conseil de surveillance Barbot, nom d'usage : Bidet, Jacqueline, Administrateur partant : Barbot, nom d'usage : Bidet, Jacqueline
Les autres mandats des administrateurs
- joubert, philippe, :
- 2017-08-11 : ID LOGISTICS CHAMPAGNE (478449861)
- 2016-04-01 : E.C.A.2 (304537558)
- 2015-05-22 : BARCO (562136390)
- 2012-12-19 : 3A FINANCES GROUPE (412379737)
- 2012-08-17 : SOREG - SOCIETE DE REPRESENTATION GENERALE (319936506)
- 2012-05-03 : EARL JOUBERT (751308826)
- 2011-10-16 : ELECTRONICS FOR IMAGING (FRANCE) (388612988)
- 2011-10-12 : PIERRE AUDOIN CONSULTANTS (PAC) SAS (443217930)
- 2011-09-06 : PIERRE AUDOIN CONSULTANTS (PAC) GROUPE SA (305533440)
- 2008-07-29 : NEOXIA (431866482)
- 2008-05-31 : ILFREX (382590669)
- salva, francis :
- 2020-11-29 : STRATOM (501516694)
- 2020-09-23 : PADDEL (354083529)
- 2018-02-11 : Mériguet Stratégie et Développement SAS (794195818)
- 2016-11-22 : OCEAN FILMS DISTRIBUTION INT (535359533)
- 2016-01-20 : BRION SISTERS (500188206)
- 2015-05-26 : PRIVILEGES VOYAGES (339118812)
- 2015-01-25 : FINANCIERE NOUVEL ECO (452493109)
- 2013-06-28 : VINS RARES PETER THUSTRUP (326466307)
- 2013-03-13 : PONTICELLI FRERES (562036624)
- 2011-09-30 : DECORSE INSULATING - DI (523586295)
- 2011-02-17 : SOFISEGUR (451397574)
- 2010-09-02 : BOISSEE FINANCES (347922809)
- 2010-03-04 : INFINANCIALS (429901671)
- 2010-02-09 : MING (398049783)
- 2009-10-18 : NOVOBIENS (317037059)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société MATERIALS BUSINESS et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | MATERIALS BUSINESS |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 732054093 00040 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5699 SA à directoire (s.a.i.) |
Date de création de l'unité légale | 1973-01-01 : lundi 01 janvier 1973 |
Activité principale de l'unité légale | 46.19B : Autres intermédiaires du commerce en produits divers |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 01 avec 1 ou 2 salariés |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Intermédiaires du commerce de gros |
Activite | Autres intermédiaires du commerce en produits divers |
Synonyme | intermédiaire de commerce, agent commercial |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de MATERIALS BUSINESS- CO
2018 | 6 026 707.00 | 5 762 335.00 |
2017 | 264 372.00 | 6 088 242.00 |
2018 | 607 075.00 |
2017 | 607 075.00 |
2018 | 87 104.00 |
2017 | 581 351.00 |
2018 | 5 762 335.00 |
2017 | 6 088 242.00 |
2018 | 335 397.00 | 335 397.00 |
2017 | 284 749.00 |
2018 | 383 240.00 |
2017 | 868 345.00 |
2018 | 87 104.00 |
2017 | 581 351.00 |
2018 | 295 099.00 |
2017 | 295 099.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société MATERIALS BUSINESS- samedi 12 juillet 2008: Depot des comptes
- samedi 18 juillet 2009: Depot des comptes
- mardi 21 juillet 2009: Modification
Bodacc B n°20090137 publié le 21/07/2009Annonce n° 1191 N° RCS : 732054093 - Dénomination : MATERIALS BUSINESS - forme juridique : Société anonyme - capital : 607075 EUR - Administration : modification du Directeur général délègué et Administrateur Bidet, nom d'usage : Podetti, Sophie Marie Pierre, nomination du Directeur général délègué : Pigeon, Jean-Laurent. - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 14 septembre 2010: Depot des comptes
- mercredi 07 septembre 2011: Depot des comptes
- vendredi 30 septembre 2011: Modification
Bodacc B n°20110190 publié le 30/09/2011Annonce n° 959 N° RCS : 732054093 - Dénomination : MATERIALS BUSINESS - forme juridique : Société anonyme - capital : 607075 EUR - Administration : Commissaire aux comptes suppléant partant : Joubert, Philippe, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Salva, Francis - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 15 mai 2012: Modification
Bodacc B n°20120093 publié le 15/05/2012Annonce n° 1417 N° RCS : 732054093 - Dénomination : MATERIALS BUSINESS - forme juridique : Société anonyme - capital : 607075 EUR - Administration : modification du Président du Directoire Bidet, nom d'usage : Podetti, Sophie Marie Pierre, modification du Directeur général et Membre du Directoire Pigeon, Jean-Laurent, modification du Président du conseil de surveillance Bidet, Michel, nomination du Vice-Président et Membre du conseil de surveillance : Podetti, Pascal, modification du Membre du conseil de surveillance Barbot, nom d'usage : Bidet, Jacqueline, Administrateur partant : Barbot, nom d'usage : Bidet, Jacqueline - Modification : modification survenue sur l'administration
- mercredi 05 septembre 2012: Depot des comptes
- mercredi 04 septembre 2013: Depot des comptes
- samedi 30 août 2014: Depot des comptes
- mardi 28 juillet 2015: Depot des comptes
- jeudi 28 juillet 2016: Depot des comptes
- jeudi 20 juillet 2017: Depot des comptes
- jeudi 02 août 2018: Depot des comptes
- vendredi 28 juin 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société MATERIALS BUSINESS- mardi 01 janvier 2008 : Ouvert
27 AV DE ST MANDE 75012 PARIS 12 - jeudi 04 avril 2002 : Fermé
21 AV DE MONTBOULON 77165 SAINT-SOUPPLETS - mardi 30 septembre 2008 : Fermé
5 RUE MERCIER 77290 COMPANS
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société MATERIALS BUSINESS- BACHELOT DANIEL : 12 IMP DES BOURDISQUETTES 31620 FRONTON
- BRUNET DIDIER : 30 RUE LOUISA PAULIN 81990 CAMBON
- DAIRE SYLVIE : 7 AV JEAN DE LA FONTAINE 06100 NICE
- FHAZ LIONET : 19 RUE DU PORTAIL 13005 MARSEILLE 5
- HAMZAOUI ABDELAZIZ : 954 CHE DU FALICONNET 06950 FALICON
- LAPIZE DE SALEE PHILIPPE : 1 RUE JEAN MARTIN 21120 MARCILLY-SUR-TILLE
- MALONGA KIMVOUENZE TED : 68 RUE DE BONNEUIL MATOURS 86000 POITIERS
- MANGEMATIN CHLOE : 9 RUE DES FORGES 71150 RULLY
- MELIS FRANCOIS : 6 RUE DU PANIER 13002 MARSEILLE 2
- PATIOU MARC : 5 RUE DE L AIGLE 60200 COMPIEGNE
- POIRET ARANUD : 25 AV DU GENERAL LECLERC 77163 MORTCERF
- ROLLAIS GWENAELLE : 14 RUE DE VERDUN 49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU
- SANTO SAMUEL : 4 RUE DES BAUVES 95200 SARCELLES
- C.M.B. : 17 RUE GUSTAVE COURBET 78370 PLAISIR
- NLZ DISTRIBUTION : 52 BD HUSSON 91170 VIRY-CHATILLON
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société MATERIALS BUSINESS- BROUSSAUD GUILLAUME : 276 RUE DU FBG ST ANTOINE 75012 PARIS 12
- CHAFEI FRANCK : 23 BD SOULT 75012 PARIS 12
- KHATIBI DAMIEN : 5 RUE JEAN BOUTON 75012 PARIS 12
- KRIEF ANDRE : 6 RUE DE L AUBRAC 75012 PARIS 12
- PEULIER PATRICE : 5 RUE DU DOCTEUR GOUJON 75012 PARIS 12
- TELLIEZ DIDIER : 5 RUE LACUEE 75012 PARIS 12
- ASSOCIATION PENUEL SERVICES : 12 RUE DU COLONEL OUDOT 75012 PARIS 12
- L'ETOILE DU MAROC : 247 RUE DE CHARENTON 75012 PARIS 12
- LA NOUVELLE PRODUCTIONS : 100 RUE DE CHARENTON 75012 PARIS 12
- LIFE : 33 BD PONIATOWSKI 75012 PARIS 12
- MELEDJE TRANSPORTS : 4 RUE NICOLAI 75012 PARIS 12
- RELACHE LE LUNDI : RTE DU CHAMP DE MANOEUVRES 75012 PARIS 12
- SARL LA CITE : 125 BD DIDEROT 75012 PARIS 12
- SCI 1ER MAI : 15 RUE DE REUILLY 75012 PARIS 12
- SCI PLATANES : 32 AV DE ST MANDE 75012 PARIS 12
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société MATERIALS BUSINESSRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives