SOCIETE PARTICIPATIONS 11
Présentation générale de SOCIETE PARTICIPATIONS 11
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SOCIETE PARTICIPATIONS 11 et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SOCIETE PARTICIPATIONS 11 est situé au 1 RUE LOUIS NEEL 59260 LEZENNES
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 25 janvier 2012 et qui est immatriculée sous le numéro 749808853 au greffe de LILLE METROPOLE
Elle emploie un nombre non défini de salarié et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 1 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 64.20Z ( Activités des sociétés holding)
L'activité déclarée au greffe est : Acquisition et gestion de toutes participations et tous intérêts dans toutes sociétés, groupements et affaires françaises ayant pour secteur d'activité celui des énergies renouvelables et principalement solaires.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 64.20Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais exclus
- - la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
Chiffre d’affaire
SOCIETE PARTICIPATIONS 11 à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de -3 122.00 € grace à 1 établissement(s) et un nombre non défini de salarié
Greffe
SOCIETE PARTICIPATIONS 11 est du ressort du greffe de LILLE METROPOLE dont les coordonnées postales sont 445 BD GAMBETTA 59200 TOURCOING
Le greffe peut être appelé au 0320366545 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lillemetropole.fr
TVA intracommunautaire
Si SOCIETE PARTICIPATIONS 11 est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR63749808853
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SOCIETE PARTICIPATIONS 11 de part son activité de 64.20Z ( Activités des sociétés holding) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (10% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (9.8% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (4.4% des salariés)
- 01527 : Immobilier (3.8% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (3.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (3.3% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (3.3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (3.2% des salariés)
- 00478 : Sociétés financières (2.5% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2.4% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.4% des salariés)
- 03043 : Entreprises de propreté et services associés (1.3% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.2% des salariés)
- 00292 : Plasturgie (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (46.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- garrel, philippe
- manchon, eric
- manchon, eric,
Les modifications survenues dans l'administration de la société SOCIETE PARTICIPATIONS 11
- 2012-11-18 : Gérant : HAJJI Otmane en fonction le 09 Novembre 2012
- 2018-02-01 : Gérant : Manchon, Eric, Gérant : Garrel, Philippe
- 2019-01-03 : Gérant partant : Manchon, Eric
Les autres mandats des administrateurs
- garrel, philippe :
- 2020-04-26 : PROJET DE DEVELOPPEMENT DURABLE 17 (794614305)
- 2020-04-24 : SERRE MARAICHERE DE SAINT SIMON DE PELLOUAILLE (792750846)
- 2019-02-21 : SERRE MARAICHERE DE PERNE LES FONTAINES (792750903)
- 2018-02-08 : SOCIETE PARTICIPATIONS 15 (790189047)
- 2018-02-06 : SOCIETE PARTICIPATIONS 20 (805378700)
- 2017-09-08 : CEPE DU FIEF BARRET CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE DU FIEF BARRET (532526894)
- manchon, eric :
- 2019-02-21 : PROJET DE DEVELOPPEMENT DURABLE 19 (792750879)
- 2019-01-09 : SOCIETE PARTICIPATIONS 20 (805378700)
- 2018-12-23 : SOCIETE PARTICIPATIONS 15 (790189047)
- 2011-05-20 : OFIVALMO PARTENAIRES (702053851)
- manchon, eric, :
- 2018-02-08 : SOCIETE PARTICIPATIONS 15 (790189047)
- 2018-02-06 : SOCIETE PARTICIPATIONS 20 (805378700)
- 2018-01-21 : HOLDING D'EXPLOITATION DE CENTRALES PHOTOVOLTAIQUES LOT 8 (831629050)
- 2011-09-09 : EURAZEO PME (414908624)
- 2010-07-04 : ASSET MANAGEMENT LAB (501614358)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SOCIETE PARTICIPATIONS 11 et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SOCIETE PARTICIPATIONS 11 |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 749808853 00024 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2012-01-25 : mercredi 25 janvier 2012 |
Activité principale de l'unité légale | 64.20Z : Activités des sociétés holding |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Division | Activités des sociétés holding |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SOCIETE PARTICIPATIONS 11- CO
2019 | 324.00 | 324.00 |
2018 | 256.00 |
2019 | 1 000.00 |
2018 | 1 000.00 |
2019 | -3 122.00 |
2018 | -4 166.00 |
2019 | 324.00 |
2018 | 256.00 |
2019 | -3 122.00 |
2018 | -4 166.00 |
2019 | -3 122.00 |
2018 | -4 166.00 |
2019 | 10 736.00 |
2018 | 10 736.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SOCIETE PARTICIPATIONS 11- mercredi 25 janvier 2012: Immatriculation
Bodacc A publié le 25/01/2012N° RCS : 749808853 - Dénomination : GREEN YELLOW PARTICIPATIONS 11 - Adresse : - Activité : acquisition et gestion de toutes participations et tous intérêts dans toutes sociétés ayant pour secteur d'activité celui des énergies Renouvelables et principalement solaires. - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : 1000.00 EUR - Administration : Gérant : EHRMANN Jacques Dominique
- dimanche 18 novembre 2012: Modification
Bodacc B n°20120223 publié le 18/11/2012Annonce n° 322 N° RCS : 749808853 - Dénomination : GREEN YELLOW PARTICIPATIONS 11 - forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique - capital : - Administration : Gérant : HAJJI Otmane en fonction le 09 Novembre 2012 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 02 septembre 2013: Depot des comptes
- vendredi 19 décembre 2014: Depot des comptes
- mardi 20 octobre 2015: Depot des comptes
- vendredi 28 octobre 2016: Depot des comptes
- jeudi 01 juin 2017: Depot des comptes
- jeudi 01 février 2018: Creation
Bodacc A publié le 01/02/2018N° RCS : 749808853 - Dénomination : SOCIÉTÉ PARTICIPATIONS 11 - Adresse : 1 rue Louis Neel Synergie Park 59260 Lezennes - Activité : Acquisition et gestion de toutes participations et tous intérêts dans toutes sociétés, groupements et affaires françaises ayant pour secteur d'activité celui des énergies renouvelables et principalement solaires. - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 1000 EUR - Administration : Gérant : Manchon, Eric, Gérant : Garrel, Philippe
- vendredi 23 novembre 2018: Depot des comptes
- jeudi 03 janvier 2019: Modification
Bodacc B n°20190002 publié le 03/01/2019Annonce n° 1357 N° RCS : 749808853 - Dénomination : SOCIÉTÉ PARTICIPATIONS 11 - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 1000 EUR - Administration : Gérant partant : Manchon, Eric - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 10 mai 2019: Depot des comptes
- mercredi 21 juillet 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SOCIETE PARTICIPATIONS 11- mercredi 22 novembre 2017 : Fermé
1 CRS ANTOINE GUICHARD 42000 SAINT-ETIENNE - mercredi 22 novembre 2017 : Ouvert
1 RUE LOUIS NEEL 59260 LEZENNES
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SOCIETE PARTICIPATIONS 11- ANM : 21 RUE DES MEUNIERS 91520 EGLY
- AYLE : 1 RUE JULES BERTHONNEAU 41000 VILLEBAROU
- FINANCIERE LL : 233 RUE SAINT MARTIN 75003 PARIS 3
- FOODING : 12 RUE DU FBG DE LA SAUNERIE 34000 MONTPELLIER
- GM RESSOURCE : LE VILLAGE 44360 VIGNEUX-DE-BRETAGNE
- HOLDING C.B.B. : 91 RUE DE FENOUILLET 31200 TOULOUSE
- METROPOL : DONSKAYA RUE 13 STR 1
- NAOS INVEST FRANCE : AV DU FUTUROSCOPE 86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU
- PP PARTICIPATIONS : LOT LES HAUTS DE CALIFORNIE 97232 LE LAMENTIN
- PROTEOS : 1 RUE MORNAY 75004 PARIS 4
- SAS A.C.R. INVESTISSEMENTS : 3 CHE DES VIGNETTES 69360 SOLAIZE
- SC MARIE-JOSE BROTHIER ET FILLES : LD LA GRANGE 86400 LINAZAY
- SPM : RTE DE LA COSTE 07340 PEAUGRES
- TOOTIM : 5 BD DU ROI RENE 13100 AIX-EN-PROVENCE
- TRANSPORT STOCKAGE ENERGIES : 20 PL VENDOME 75001 PARIS 1
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SOCIETE PARTICIPATIONS 11- BARSELO CATHERINE : 2 ALL JULES VERNE 59260 LILLE
- DIAKHABY BAFODE : 32 RUE ROGER SALENGRO 59260 LILLE
- EL AYADI NADIA : 10 RUE EMILE ZOLA 59260 LILLE
- GUEROUI MHEIDI : 15 RUE MARCEAU 59260 LILLE
- MIGAOU MOHAMED : 74 RUE J J ROUSSEAU 59260 LILLE
- RHOUATI ANAS : 45 RUE JEAN BART 59260 LILLE
- VARGA SORIN PETRU : 176 RUE ROGER SALENGRO 59260 LILLE
- CONSULTING LEBEAUX ERIC : 353 RUE ROGER SALENGRO 59260 LILLE
- FONCIERE DE LA VERDERIE : 4 RUE LOUIS NEEL 59260 LEZENNES
- GT TURBO CLUB DE FRANCE : 6 ALL GASTON DEBONDUE 59260 LILLE
- HELLEMMES LILLE MONS PRODUCTION : 52 RUE FILATURE 59260 LILLE
- MJ EXPRESS : 10 RUE PAUL LANGEVIN 59260 LEZENNES
- SALAD&CO FRANCE BORDEAUX LAC : 4 RUE DE L ESPOIR 59260 LEZENNES
- SCI IMMEUROPE : 211 RUE ROGER SALENGRO 59260 LILLE
- SCI LOC : 82 RUE KLEBER 59260 LILLE
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SOCIETE PARTICIPATIONS 11Réseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives