SEIRIOS GROUP
Présentation générale de SEIRIOS GROUP
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société SEIRIOS GROUP et ses dirigeants.
Immatriculation
La société SEIRIOS GROUP est situé au 198 AV DE VERDUN 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 07 mars 2012 et qui est immatriculée sous le numéro 750346207 au greffe de NANTERRE
Elle emploie avec 10 à 19 salariés et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 64.20Z ( Activités des sociétés holding)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des sociétés holding
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 64.20Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais exclus
- - la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
Chiffre d’affaire
SEIRIOS GROUP à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
SEIRIOS GROUP est du ressort du greffe de NANTERRE dont les coordonnées postales sont 4 RUE PABLO NERUDA 92020 NANTERRE CEDEX
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : Sur RDV, Lundi au Vendredi, 9h-12h30-13h30-16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr
TVA intracommunautaire
Si SEIRIOS GROUP est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR82750346207
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à SEIRIOS GROUP de part son activité de 64.20Z ( Activités des sociétés holding) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (10% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (9.8% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (4.4% des salariés)
- 01527 : Immobilier (3.8% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (3.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (3.3% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (3.3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (3.2% des salariés)
- 00478 : Sociétés financières (2.5% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2.4% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.4% des salariés)
- 03043 : Entreprises de propreté et services associés (1.3% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.2% des salariés)
- 00292 : Plasturgie (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (46.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
Il n'y a pas de mandataire social nommé ou remplacé depuis 2008.
Les modifications survenues dans l'administration de la société SEIRIOS GROUP
- 2014-09-02 : Président : Aberkane Ouali modification le 25 Août 2014 Directeur général : Bernard Jean-Maurice modification le 25 Août 2014
- 2016-08-24 : Président : Bernard Jean-Maurice modification le 19 Août 2016
- 2019-07-25 : Président : GUTKNECHT Jean-Marie en fonction le 23 Juillet 2019
Les autres mandats des administrateurs
Il n'y a pas d'autres mandats.
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société SEIRIOS GROUP et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | SEIRIOS GROUP |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 750346207 00020 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2012-03-07 : mercredi 07 mars 2012 |
Activité principale de l'unité légale | 64.20Z : Activités des sociétés holding |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Division | Activités des sociétés holding |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de SEIRIOS GROUPIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société SEIRIOS GROUP- mercredi 07 mars 2012: Immatriculation
Bodacc A publié le 07/03/2012N° RCS : 750346207 - Dénomination : VELOURS FRANCE - Adresse : 32 rue de Paradis 75010 Paris - Activité : Prise de participations, gestion, contrôle et mise en valeur de participations. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 1000 EUR - Administration : Gérant : Aberkane, Ouali, Gérant : Bernard, Jean-Maurice.
- mardi 02 septembre 2014: Modification
Bodacc B n°20140167 publié le 02/09/2014Annonce n° 1665 N° RCS : 750346207 - Dénomination : VELOURS INTERNATIONAL - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : Aberkane Ouali modification le 25 Août 2014 Directeur général : Bernard Jean-Maurice modification le 25 Août 2014 - Modification : Modification de la forme juridique. Modification de la dénomination. Modification de représentant.
- jeudi 22 janvier 2015: Modification
Bodacc B n°20150015 publié le 22/01/2015Annonce n° 1622 N° RCS : 750346207 - Dénomination : VELOURS INTERNATIONAL - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 15000.00 EUR - Administration : - Modification : Modification du capital.
- mercredi 24 août 2016: Modification
Bodacc B n°20160165 publié le 24/08/2016Annonce n° 1602 N° RCS : 750346207 - Dénomination : VELOURS INTERNATIONAL - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : Bernard Jean-Maurice modification le 19 Août 2016 - Modification : Modification de représentant..
- mardi 04 décembre 2018: Depot des comptes
- mardi 04 décembre 2018: Depot des comptes
- mardi 04 décembre 2018: Depot des comptes
- mardi 09 juillet 2019: Depot des comptes
- jeudi 25 juillet 2019: Modification
Bodacc B n°20190142 publié le 25/07/2019Annonce n° 3536 N° RCS : 750346207 - Dénomination : SEIRIOS GROUP - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : GUTKNECHT Jean-Marie en fonction le 23 Juillet 2019 - Modification : Modification de la dénomination.Modification de représentant.
- vendredi 26 février 2021: Depot des comptes
- jeudi 17 juin 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société SEIRIOS GROUP- lundi 05 mai 2014 : Fermé
32 RUE DE PARADIS 75010 PARIS 10 - jeudi 01 janvier 2015 : Ouvert
198 AV DE VERDUN 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société SEIRIOS GROUP- ALLEA INVESTISSEMENTS : 15 RUE DES VIGNERONS 28700 AUNEAU-BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN
- CASA-NOVA : 5 RUE CLAUDE MONET 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
- CHAMLIE : 2 LE GRAND DOMAINE 35590 SAINT-GILLES
- CHRYSALUDE : 18 RUE DU GENERAL LECLERC 78000 VERSAILLES
- DESHAYES SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES DE PROFESSION LIBERALE DE NOTAIRES A RESPONSABILITE LIMITEE : 6 CRS RAPHAEL BINET 35000 RENNES
- HMT INVEST : LD LES FOURNEAUX 49390 VERNOIL-LE-FOURRIER
- JPM FINANCE : LES TREVOTTES 07690 VOCANCE
- O.U.A.T.A.M. : 3 RUE SAINT VINCENT 40100 DAX
- ONE HOLDING : 164 RUE DE L'UNIVERSITE 75007 PARIS 7
- OUEST DEVELOPPEMENT : 3 AV NINA D ASTY 85180 LES SABLES D'OLONNE
- SC PARC INVEST : 26 GRAND RUE 68130 WALHEIM
- SIMON MINCO EURL : 6 RUE JEAN NICOLAS COLLIGNON 57070 METZ
- TRAIT D'UNION FINANCES : 1 SENTE DU CLOS 60300 APREMONT
- VICTOR : 28 RTE DE CHATEAUDUN 41240 BEAUCE LA ROMAINE
- YBJ INVEST : 5 RUE BEETHOVEN 75016 PARIS 16
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société SEIRIOS GROUP- BOUR BERNARD : 10 RUE ARISTIDE BRIAND 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- EL JIHAD HAMZA : 3 PAS DE L INDUSTRIE 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- MARTIN VINCENT : 8 ALL DE LA FERME 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- POLITI MARIANNE : 19 RUE ERNEST RENAN 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- PREAUBERT LAURA : 40 RUE JEAN PIERRE TIMBAUD 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- HITACHI CONSULTING FRANCE SAS : 21 RUE CAMILLE DESMOULINS 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- KAZACHOK : 141 AV DE VERDUN 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- KONCEPT RENOVATION : 20 RUE HORACE VERNET 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- MARIN - DAO : 167 QUAI DE LA BATAILLE DE STALINGRAD 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- OPTIC AUDIO CRESSON : 33 AV VICTOR CRESSON 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- SCCV LORIENT GUESDE : 27 RUE CAMILLE DESMOULINS 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- SCI GAZERAN PROMOTION : 22 BD VOLTAIRE 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- SCI PAZOUMIAN FAMILLE FRANCE : 40 BD GAMBETTA 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- SCI ROSER SAMPEDRO : 16 AV JEAN JAURES 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
- SYND COPRO 25 AV BOURGAIN 92-ISSY : 25 AV BOURGAIN 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société SEIRIOS GROUPRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives