PSYLIB
Présentation générale de PSYLIB
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société PSYLIB et ses dirigeants.
Immatriculation
La société PSYLIB est situé au 1 AV DU GENERAL MANGIN 78000 VERSAILLES
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mercredi 28 mars 2012 et qui est immatriculée sous le numéro 750842577 au greffe de EVRY
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 86.90F ( Activités de santé humaine non classées ailleurs)
L'activité déclarée au greffe est : Activités de santé humaine non classées ailleurs
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 86.90F (Activités de santé humaine non classées ailleurs), les activités sont :
- - les activités pour la santé humaine non répertoriées dans les classes précédentes, éventuellement exercées hors d'un cadre réglementé :
- - activités des praticiens exerçant dans les domaines de la psychothérapie et de la psychanalyse
- - activités des psychologues à vocation thérapeutique
- - activités des praticiens exerçant dans les domaines de l'acupuncture, de l'homéopathie, etc.
- - activités des guérisseurs, rebouteux, etc.
Mais exclus
- - les activités des psychologues auprès des particuliers, hors conseil à vocation thérapeutique (cf96.09Z)
Chiffre d’affaire
PSYLIB à réalisé en 2020 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
PSYLIB est du ressort du greffe de EVRY dont les coordonnées postales sont 1 RUE DE LA PATINOIRE 91011 EVRY CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0169473650 aux horaires suivants : du lundi au jeudi, de 9h00 à 11h45 et de 13h30 à 16h45, le vendredi de 9h00 à 11h45 et de 13h30 à 15h45. et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-evry.fr
TVA intracommunautaire
Si PSYLIB est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR48750842577
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à PSYLIB de part son activité de 86.90F ( Activités de santé humaine non classées ailleurs) sont :
- 02128 : Mutualité (17.8% des salariés)
- 02264 : Hospitalisation privée (15.7% des salariés)
- 01982 : Négoce et services médico-techniques (11% des salariés)
- 01147 : Cabinets médicaux (6.4% des salariés)
- 02104 : Thermalisme (3.1% des salariés)
- 00897 : Services interentreprises de médecine du travail (2.4% des salariés)
- 01801 : Assistance (2.2% des salariés)
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (2.1% des salariés)
- 00176 : Industrie pharmaceutique (1.2% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (38.1% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- gheysen, francis
- gutekunst, ruth
- gutekunst, ruth,
- tanneau, eric
- tanneau, eric,
Les modifications survenues dans l'administration de la société PSYLIB
- 2012-06-28 : Président partant : Tanneau, Eric, nomination du Président : Gutekunst, Ruth
- 2012-09-07 : Président partant : Gutekunst, Ruth, nomination du Gérant : Tanneau, Eric
- 2018-03-01 : Administrateur partant : Gheysen, Francis
- 2019-10-15 : Président : TANNEAU Eric en fonction le 26 Septembre 2019 ; Directeur général : GAILLEDREAU Joël en fonction le 26 Septembre 2019 ; Administrateur : SOCIETE GAILLEDREAU en fonction le 26 Septembre 2019 ; Administrateur : SELARL DOCTEUR NEUMAN en fonction le 26 Septembre 2019 ; Trésorier : NEUMAN Eric en fonction le 26 Septembre 2019 ; Administrateur : LELEU, GAILLEDREAU Béatrice en fonction le 11 Octobre 2019
- 2019-10-15 : Directeur général : GAILLEDREAU Joël en fonction le 26 Septembre 2019 ; Administrateur : SOCIETE GAILLEDREAU en fonction le 26 Septembre 2019 ; Administrateur : SELARL DOCTEUR NEUMAN en fonction le 26 Septembre 2019 ; Trésorier : NEUMAN Eric en fonction le 26 Septembre 2019 ; Président Administrateur : LELEU, GAILLEDREAU Béatrice modification le 11 Octobre 2019
- 2021-01-10 : Président, Administrateur : GAILLEDREAU Béatrice ; Directeur général : GAILLEDREAU Joël ; Administrateur : SOCIETE GAILLEDREAU ; Administrateur : SELARL DOCTEUR NEUMAN ; Trésorier : NEUMAN Eric
Les autres mandats des administrateurs
- tanneau, eric :
- 2021-01-24 : Fanyet (877519686)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société PSYLIB et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | PSYLIB |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 750842577 00033 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2012-03-28 : mercredi 28 mars 2012 |
Activité principale de l'unité légale | 86.90F : Activités de santé humaine non classées ailleurs |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Santé humaine et action sociale |
Sous section | Activités pour la santé humaine |
Division | Autres activités pour la santé humaine |
Activite | Activités de santé humaine non classées ailleurs |
Synonyme | psychothérapeute, psychanalyste, psychologue, acupuncteur, homéopathe, guérisseur, rebouteux |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de PSYLIBIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société PSYLIB- mercredi 28 mars 2012: Immatriculation
Bodacc A publié le 28/03/2012N° RCS : 750842577 - Dénomination : PSYLIB - Adresse : 11 bis avenue Mac-Mahon 75017 Paris - Activité : Création, gestion, développement de l'activité de psychologues, psychothérapeutes, psychanalystes, sexologues. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1000 EUR - Administration : Président : Tanneau, Eric.
- jeudi 28 juin 2012: Modification
Bodacc B n°20120123 publié le 28/06/2012Annonce n° 765 N° RCS : 750842577 - Dénomination : PSYLIB - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1000 EUR - Administration : Président partant : Tanneau, Eric, nomination du Président : Gutekunst, Ruth - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 07 septembre 2012: Modification
Bodacc B n°20120173 publié le 07/09/2012Annonce n° 786 N° RCS : 750842577 - Dénomination : PSYLIB - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 1000 EUR - Administration : Président partant : Gutekunst, Ruth, nomination du Gérant : Tanneau, Eric - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 01 mars 2018: Modification
Bodacc B n°20180042 publié le 01/03/2018Annonce n° 2885 N° RCS : 750842577 - Dénomination : PSYLIB - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : 12000 EUR - Administration : Administrateur partant : Gheysen, Francis - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 09 août 2018: Depot des comptes
- jeudi 23 mai 2019: Depot des comptes
- mardi 15 octobre 2019: Modification
Bodacc B n°20190199 publié le 15/10/2019Annonce n° 1970 N° RCS : 750842577 - Dénomination : PSYLIB - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président : TANNEAU Eric en fonction le 26 Septembre 2019 ; Directeur général : GAILLEDREAU Joël en fonction le 26 Septembre 2019 ; Administrateur : SOCIETE GAILLEDREAU en fonction le 26 Septembre 2019 ; Administrateur : SELARL DOCTEUR NEUMAN en fonction le 26 Septembre 2019 ; Trésorier : NEUMAN Eric en fonction le 26 Septembre 2019 ; Administrateur : LELEU, GAILLEDREAU Béatrice en fonction le 11 Octobre 2019 - Modification : Modification de représentant.
- mardi 15 octobre 2019: Modification
Bodacc B n°20190199 publié le 15/10/2019Annonce n° 1971 N° RCS : 750842577 - Dénomination : PSYLIB - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Directeur général : GAILLEDREAU Joël en fonction le 26 Septembre 2019 ; Administrateur : SOCIETE GAILLEDREAU en fonction le 26 Septembre 2019 ; Administrateur : SELARL DOCTEUR NEUMAN en fonction le 26 Septembre 2019 ; Trésorier : NEUMAN Eric en fonction le 26 Septembre 2019 ; Président Administrateur : LELEU, GAILLEDREAU Béatrice modification le 11 Octobre 2019 - Modification : Modification de représentant.
- dimanche 10 janvier 2021: Modification
Bodacc B n°20210006 publié le 10/01/2021Annonce n° 1622 N° RCS : 750842577 - Dénomination : PSYLIB Création, gestion, développement de l'activité de psychologues, psychothérapeutes, psychanalystes, sexologues. - forme juridique : Société par actions simplifiée - capital : - Administration : Président, Administrateur : GAILLEDREAU Béatrice ; Directeur général : GAILLEDREAU Joël ; Administrateur : SOCIETE GAILLEDREAU ; Administrateur : SELARL DOCTEUR NEUMAN ; Trésorier : NEUMAN Eric - Modification : transfert du siège social.
- mercredi 19 mai 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société PSYLIB- lundi 22 juillet 2019 : Fermé
11 AV MAC MAHON 75017 PARIS 17 - mardi 15 décembre 2020 : Fermé
51 RUE DES MISSIONNAIRES 78000 VERSAILLES - mardi 15 décembre 2020 : PSYLIB Ouvert
1 AV DU GENERAL MANGIN 78000 VERSAILLES
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société PSYLIB- BASTIEN MARIE : 9 RTE DE MONTMORT 51210 FROMENTIERES
- BELLIVIER DE PRIN MARIE-ALIX : 33 CHE RURAL NUMERO 166 92500 RUEIL-MALMAISON
- BENASSON CHARLOTTE : 21 AV RASPAIL 95400 ARNOUVILLE
- BIROT VINCENT : 51 RUE JEAN JAURES 49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU
- BORGNIAT AMELIE : 5 RUE DES FOSSILLONS 93170 BAGNOLET
- BOYER VINCENT : 15 RUE SAINTE CECILE 33000 BORDEAUX
- CHAPELOT ANNE LISE : 41 RUE DE BREST 29830 PLOUDALMEZEAU
- DE JAGER JEAN ARNOLD : 12 RTE D'ALLASSAC 19410 PERPEZAC-LE-NOIR
- DUMAS LEA : 40 RUE RASPAIL 94140 ALFORTVILLE
- LEBAS STEPHANIE : 220 CHE MICHEL 62780 CUCQ
- MENARD FRANCOISE : 33 BD DU PRESIDENT WILSON 06160 ANTIBES
- MERTZ ANAELLE : 5 RUE DE L EGLISE 14123 CORMELLES-LE-ROYAL
- SANCHEZ ANAIS : 4 RUE DE L EST 31400 TOULOUSE
- STORCK FLORE : 37 RUE DES TIERCES 10130 ERVY-LE-CHATEL
- VAN BRUSSELT JULIEN : RES LES JARDINS D ERBALUNGA 20222 BRANDO
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société PSYLIB- BARDOU AIDA : 70 RUE DE MONTREUIL 78000 VERSAILLES
- MENAGER JESSY : 13 RUE SAINT HONORE 78000 VERSAILLES
- PUDLEITNER FREDERIC : 16 RUE DE LA CHANCELLERIE 78000 VERSAILLES
- ROUX JEAN-PASCAL : 22 RUE JEAN DES VIGNES ROUGES 78000 VERSAILLES
- SARDA DANIEL LOUIS ROBERT : 15 RUE DU MAL FOCH 78000 VERSAILLES
- VAUTHIER EMELINE : 10 RUE ANDRE CHENIER 78000 VERSAILLES
- AB2F : 13 RUE SAINT HONORE 78000 VERSAILLES
- ASS WEBS DE FRANCE : 28 RUE HENRI SIMON 78000 VERSAILLES
- CHATEAU DE VERSAILLES ASSOCIATION : VC CHAT DE VERSAILLES 78000 VERSAILLES
- FRAIFIX : 8 PL HOCHE 78000 VERSAILLES
- HMONG AGRICOLE 44 : 13 RUE SAINT HONORE 78000 VERSAILLES
- SARL PHIGEDE : 93 RUE DES CHANTIERS 78000 VERSAILLES
- SCI COURCHAYNE : 8 RUE VICTOR BART 78000 VERSAILLES
- SCI MARGUERITE : 22 RUE DE LA CHANCELLERIE 78000 VERSAILLES
- SOCALIE : 10 RUE DE NOAILLES 78000 VERSAILLES
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société PSYLIBRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives