P.A.E
Présentation générale de P.A.E
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société P.A.E et ses dirigeants.
Immatriculation
La société P.A.E est situé au 133 RUE GENERAL LECLERC 59390 LYS-LEZ-LANNOY
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le mardi 29 mai 2012 et qui est immatriculée sous le numéro 751854654 au greffe de LILLE METROPOLE
Elle emploie avec 10 à 19 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 120 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 56.10A ( Restauration traditionnelle)
L'activité déclarée au greffe est : Prise de participation dans toutes sociétés. Prestation, organisation, administration, sous toutes ses formes de tous services spécialisés quelconques à des filiales et sociétés apparentées dans les domaines administratif, informatique, comptable, juridique et financier. Prestations d'études et de conseils dans le domaine d'activité des filiales
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 56.10A (Restauration traditionnelle), les activités sont :
- - l'activité de restauration avec un service à la table
Chiffre d’affaire
P.A.E à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de 995 117.00 € pour un résultat de 31 512.00 € grace à 2 établissement(s) et avec 10 à 19 salariés
Greffe
P.A.E est du ressort du greffe de LILLE METROPOLE dont les coordonnées postales sont 445 BD GAMBETTA 59200 TOURCOING
Le greffe peut être appelé au 0320366545 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lillemetropole.fr
TVA intracommunautaire
Si P.A.E est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR82751854654
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à P.A.E de part son activité de 56.10A ( Restauration traditionnelle) sont :
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (94.5% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1% des salariés)
- 02060 : Cafétérias (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.5% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- luangrath, athitdeth regan.
- luangrath, pavina,
- luangrath, thanousine arnaud,
- millot, eddy,
Les modifications survenues dans l'administration de la société P.A.E
- 2012-06-01 : Co-gérant : Luangrath, Pavina, Co-gérant : Luangrath, Thanousine Arnaud, Co-gérant : Millot, Eddy, Co-gérant : Luangrath, Athitdeth Regan.
- 2013-04-10 : modification du Gérant Millot, Eddy, Co-gérant partant : Luangrath, Pavina, Co-gérant partant : Luangrath, Thanousine Arnaud, Co-gérant partant : Luangrath, Athitdeth Regan
- 2018-03-01 : nomination du Gérant : Luangrath, Thanousine Arnaud
- 2018-09-09 : nomination du Gérant : Luangrath, Thanousine Arnaud
Les autres mandats des administrateurs
- luangrath, pavina, :
- 2018-06-19 : SOHO URBAN FOOD GROUP (809411994)
- 2016-06-02 : SCI MATISSE (820690717)
- millot, eddy, :
- 2018-04-23 : NORD INVESTISSEMENT DML (838756799)
- 2015-03-24 : OPERA TRULIN (810257568)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société P.A.E et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | P.A.E |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 751854654 00033 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5499 Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'unité légale | 2012-05-29 : mardi 29 mai 2012 |
Activité principale de l'unité légale | 56.10A : Restauration traditionnelle |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 11 avec 10 à 19 salariés |
Activité | |
Section | Hébergement et restauration |
Sous section | Restauration |
Division | Restaurants et services de restauration mobile |
Activite | Restauration traditionnelle |
Synonyme | restaurant, resto |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de P.A.E- CO
2019 | 1 282 492.00 | 816 284.00 |
2018 | 466 208.00 | 888 113.00 |
2019 | 120 000.00 |
2018 | 120 000.00 |
2019 | 636.00 |
2018 | -7 604.00 |
2019 | 816 284.00 |
2018 | 888 113.00 |
2019 | 995 117.00 |
2018 | 1 056 061.00 |
2019 | 31 512.00 |
2018 | 697.00 |
2019 | 636.00 |
2018 | -7 604.00 |
2019 | 557 350.00 | 33 582.00 |
2018 | 523 768.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société P.A.E- mardi 29 mai 2012: Immatriculation
Bodacc A publié le 29/05/2012N° RCS : 751854654 - Dénomination : P.A.E. - Adresse : 136 rue Jean Jaurès 59171 Helesmes - Activité : Prise de participation dans toutes sociétés. Prestation, organisation, administration, sous toutes ses formes de tous services spécialisés quelconques à des filiales et sociétés apparentées dans les domaines administratif, informatique, comptable, juridique et financier. Prestations d'études et de conseils dans le domaine d'activité des filiales - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 200000 EUR - Administration : Co-gérant : Luangrath, Pavina, Co-gérant : Luangrath, Thanousine Arnaud, Co-gérant : Millot, Eddy, Co-gérant : Luangrath, Athitdeth Regan.
- vendredi 01 juin 2012: Creation
Bodacc A publié le 01/06/2012N° RCS : 751854654 - Dénomination : P.A.E. - Adresse : 136 rue Jean Jaurès 59171 Helesmes - Activité : Prise de participation dans toutes sociétés. Prestation, organisation, administration, sous toutes ses formes de tous services spécialisés quelconques à des filiales et sociétés apparentées dans les domaines administratif, informatique, comptable, juridique et financier. Prestations d'études et de conseils dans le domaine d'activité des filiales - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 200000 EUR - Administration : Co-gérant : Luangrath, Pavina, Co-gérant : Luangrath, Thanousine Arnaud, Co-gérant : Millot, Eddy, Co-gérant : Luangrath, Athitdeth Regan.
- mercredi 10 avril 2013: Modification
Bodacc B n°20130070 publié le 10/04/2013Annonce n° 534 N° RCS : 751854654 - Dénomination : P.A.E. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 200000 EUR - Administration : modification du Gérant Millot, Eddy, Co-gérant partant : Luangrath, Pavina, Co-gérant partant : Luangrath, Thanousine Arnaud, Co-gérant partant : Luangrath, Athitdeth Regan - Modification : modification survenue sur l'administration
- lundi 20 octobre 2014: Depot des comptes
- vendredi 30 octobre 2015: Depot des comptes
- vendredi 14 octobre 2016: Depot des comptes
- vendredi 24 novembre 2017: Depot des comptes
- jeudi 01 mars 2018: Modification
Bodacc B n°20180042 publié le 01/03/2018Annonce n° 2053 N° RCS : 751854654 - Dénomination : P.A.E. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 200000 EUR - Administration : nomination du Gérant : Luangrath, Thanousine Arnaud - Modification : modification survenue sur l'administration
- dimanche 18 mars 2018: Modification
Bodacc B n°20180054 publié le 18/03/2018Annonce n° 836 N° RCS : 751854654 - Dénomination : P.A.E. - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 120000 EUR - Administration : - Modification : modification survenue sur le capital (diminution)
- dimanche 09 septembre 2018: Modification
Bodacc B n°20180171 publié le 09/09/2018Annonce n° 851 N° RCS : 751854654 - Dénomination : P.A.E. - forme juridique : Société à responsabilité limitée (à associé unique) - capital : 120000 EUR - Administration : nomination du Gérant : Luangrath, Thanousine Arnaud - Modification : Transfert du siège hors ressort d'une personne morale par voie modificative, modification survenue sur l'adresse du siège
- mardi 18 décembre 2018: Depot des comptes
- mercredi 11 septembre 2019: Depot des comptes
- mardi 25 mai 2021: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société P.A.E- mardi 10 avril 2018 : Fermé
136 RUE JEAN JAURES 59171 HELESMES - mercredi 17 juin 2015 : SOHO URBAN FOOD Ouvert
223 BD DE TOURNAI 59650 VILLENEUVE D'ASCQ - mardi 10 avril 2018 : Ouvert
133 RUE GENERAL LECLERC 59390 LYS-LEZ-LANNOY
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société P.A.E- BORDAGARAY ALAIN : 64130 MONCAYOLLE-LARRORY-MENDIBIEU
- ROMAIN FLORENCE : 19 GRANDE RUE 89000 PERRIGNY
- ROUGIER JEAN : RTE DU FORT 73220 AITON
- AUBERGE DES MONTAUDS : RTE DE BOIS BARBU 38250 VILLARD-DE-LANS
- CARRE DES CHAMPS ELYSEES : 1 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
- CASTEL : 6 RUE DU FAUBOURG 67260 KESKASTEL
- LC RESTAURATION : 8 AV CHARLES DE GAULLE 33650 MARTILLAC
- LOU DILOULI : RUE DE LA REPUBLIQUE 97118 SAINT-FRANCOIS
- PIN NOIR : 2 CRS DU MAL LECLERC 33850 LEOGNAN
- SARL LE MACAREUX : 21 RUE DES PLAGES 22560 PLEUMEUR-BODOU
- SARL SC2S : LA POINTE DES POULAINS 56360 SAUZON
- SOCIETE DE GESTION DE RESTAURANTS ET DE DEBITS DE BOISSONS - SGR : 1 RUE PIERRE LOUYS 75016 PARIS 16
- SUN CELESTE : 36 RUE DE TREVISE 75009 PARIS 9
- VAN REETH : 1 RUE GAMBETTA 08140 BAZEILLES
- VIAZZI : 3300 AV PRESIDENT JOHN KENNEDY 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société P.A.E- BAILLEUX VINCENT : 223 RUE CATINAT 59390 LYS-LEZ-LANNOY
- CHRAIOU REDOUANE : 13 RUE GUSTAVE NADAUD 59390 LYS-LEZ-LANNOY
- KACI YACINE : 12 RUE CHANZY 59390 LYS-LEZ-LANNOY
- MAAMAR MOHAMED : 28 RUE DES SORBIERS 59390 TOUFFLERS
- OUARAB MYRIAM : 120 AV JEAN JAURES 59390 LYS-LEZ-LANNOY
- PARSY BENOIT : 23 RUE DES COLOMBES 59390 LYS-LEZ-LANNOY
- DECROIX NOWAK : 57 RUE GENERAL LECLERC 59390 LYS-LEZ-LANNOY
- SCI DU SABOTIER : 28 RUE DE SAILLY 59390 TOUFFLERS
- SCI FAMILLE BENOIT JORDANN : 25 RUE ECHEVIN 59390 LYS-LEZ-LANNOY
- SCI HAMRI : 148 RUE J BAPTISTE LEBAS 59390 LYS-LEZ-LANNOY
- SOLUTIONS : 36 RUE DE LILLE 59390 LANNOY
- SUPPORT TERRE : 49 RUE DE TOUFFLERS 59390 LYS-LEZ-LANNOY
- TOLERIE INDUSTRIELLE DU NORD : 13 ALL BOSSUET 59390 LYS-LEZ-LANNOY
- UNITED EUROPEAN INVESTMENT : 82 RUE JULES GUESDE 59390 LYS-LEZ-LANNOY
- VANHOVE TEAM BOXING : 19 RUE VAUBAN 59390 LYS-LEZ-LANNOY
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société P.A.ERéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives