MJA ELEC
Présentation générale de MJA ELEC
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société MJA ELEC et ses dirigeants.
Immatriculation
La société MJA ELEC est situé au 82 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 37100 TOURS
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le vendredi 24 août 2012 et qui est immatriculée sous le numéro 752973941 au greffe de TOURS
Elle emploie avec 1 ou 2 salariés
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 0 euros ou non défini.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 43.31Z ( Travaux de plâtrerie)
L'activité déclarée au greffe est : Tous travaux d'électricité générale dans tous locaux. Peinture
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 43.31Z (Travaux de plâtrerie), les activités sont :
- - la mise en uvre dans des bâtiments ou d'autres projets de construction de plâtre, de staff ou de stuc pour enduits intérieurs et extérieurs, y compris les matériaux de lattage associés
- - la pose de plaques de plâtre
Chiffre d’affaire
MJA ELEC à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de non communiqué grace à 1 établissement(s) et avec 1 ou 2 salariés
Greffe
MJA ELEC est du ressort du greffe de TOURS dont les coordonnées postales sont 12 RUE BERTHELOT 37041 TOURS CEDEX
Le greffe peut être appelé au 0247312001 aux horaires suivants : Du lundi au vendredi de 09 h à 12 h et de 14 h à 16 h et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-tours.fr
TVA intracommunautaire
Si MJA ELEC est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR94752973941
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à MJA ELEC de part son activité de 43.31Z ( Travaux de plâtrerie) sont :
- 01597 : Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (48.1% des salariés)
- 01596 : Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés (42.3% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (4.6% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.7% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (3.4% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- ahmed, adnan
- jamil, tahir,
- jamil, tahir.
Les modifications survenues dans l'administration de la société MJA ELEC
- 2012-07-26 : Gérant : Jamil, Tahir.
- 2012-10-28 : Gérant partant : Jamil, Tahir, nomination du Gérant : Ahmed, Adnan
Les autres mandats des administrateurs
- ahmed, adnan :
- 2010-03-17 : SOCO BAT (510558075)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société MJA ELEC et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | MJA ELEC |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 752973941 00020 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2012-08-24 : vendredi 24 août 2012 |
Activité principale de l'unité légale | 43.31Z : Travaux de plâtrerie |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Année de validité de la tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 2018 |
Caractère employeur de l'unité légale | O : Unité légale employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | 01 avec 1 ou 2 salariés |
Activité | |
Section | Construction |
Sous section | Travaux de construction spécialisés |
Division | Travaux de finition |
Activite | Travaux de plâtrerie |
Synonyme | plâtrier, plâtrerie |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de MJA ELECIl n'y a pas de données comptables publiques.
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société MJA ELEC- jeudi 26 juillet 2012: Creation
Bodacc A publié le 26/07/2012N° RCS : 752973941 - Dénomination : MJA ELEC - Adresse : 39 rue des Granges Galand 37550 St Avertin - Activité : Tous travaux d'électricité générale dans tous locaux. Peinture - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 7000 EUR - Administration : Gérant : Jamil, Tahir.
- vendredi 24 août 2012: Immatriculation
Bodacc A publié le 24/08/2012N° RCS : 752973941 - Dénomination : MJA ELEC - Adresse : 39 rue des Granges Galand 37550 St Avertin - Activité : Tous travaux d'électricité générale dans tous locaux. Peinture - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 7000 EUR - Administration : Gérant : Jamil, Tahir.
- dimanche 28 octobre 2012: Modification
Bodacc B n°20120209 publié le 28/10/2012Annonce n° 635 N° RCS : 752973941 - Dénomination : MJA ELEC - forme juridique : Société à responsabilité limitée - capital : 7000 EUR - Administration : Gérant partant : Jamil, Tahir, nomination du Gérant : Ahmed, Adnan - Modification : modification survenue sur l'administration
- mardi 20 août 2013: Depot des comptes
- samedi 07 novembre 2015: Depot des comptes
- mercredi 09 novembre 2016: Depot des comptes
- mardi 05 décembre 2017: Depot des comptes
- mardi 04 décembre 2018: Depot des comptes
- mercredi 11 septembre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société MJA ELEC- samedi 31 décembre 2016 : Fermé
39 RUE DES GRANGES GALAND 37550 SAINT-AVERTIN - dimanche 10 septembre 2017 : Ouvert
82 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 37100 TOURS
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société MJA ELEC- CHAHDI OMAR : 1292 AV DU COMTAT VENAISSIN 84200 CARPENTRAS
- DOS SANTOS GONCALVES JOAQUIM : LES BOS 24290 MONTIGNAC-LASCAUX
- DUPUIS SWEN : RUE DE LA BATAILLE 39300 MONNET-LA-VILLE
- GONCALVES ALVES ANTONIO : 1 RUE ARISTIDE DE SOUSA MENDES 33130 BEGLES
- MEDEIROS DOS SANTOS JOAO CARLOS : LA CLE DES CHAMPS 72110 TERREHAULT
- OUAZGHIRI MOSTAFA : 1 ALL DES BOUGAINVILLIERS 69230 SAINT-GENIS-LAVAL
- SAOUDI NADER : 59 AV SALVADOR ALLENDE 63800 COURNON D'AUVERGNE
- SEN SALIH : 2 RUE DE LA GAMPILLE 42700 FIRMINY
- WELLS JON : 1 LE BOIS DE POMMEAU 16500 CONFOLENS
- ZILLI LAURENT : 6 RUE DES PLANTES 49700 DENEZE-SOUS-DOUE
- 3 P I A : ZONE ARTISANALE ACTIPARC 49630 LOIRE-AUTHION
- FRBI : 20 RUE NICOLAS DESPRET 59132 WALLERS-EN-FAGNE
- JORDY TARISIEN ALVES : 9 AV SAINT HUBERT 79250 NUEIL-LES-AUBIERS
- MIV BAT : 100 AV DU GENERAL LECLERC 93500 PANTIN
- RMS : 799 AV DE TOURNAMY 06250 MOUGINS
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société MJA ELEC- BARRY MAMADOU : 3 RUE DE LA MILLETIERE 37100 TOURS
- BOUCHER FLORENCE : 33 AV ANDRE MAGINOT 37100 TOURS
- CHEVE PIERRE-EMMANUEL : 70 AV ANDRE MAGINOT 37100 TOURS
- PAUMARD JAMES : 11 RUE DE SUEDE 37100 TOURS
- ROSSILLON CLAUDE : 9 ALL DES MERLES 37100 TOURS
- SAUVAGE CHANTAL : 23 RUE DU HAINAUT 37100 TOURS
- D.J.L COURSES EXPRESS : 11 RUE DE SAPAILLE 37100 TOURS
- DIS TOURS NORD : RUE DES BORDIERS 37100 TOURS
- FLO B DESIGNS : 5 AV DE LA TRANCHEE 37100 TOURS
- GOOD TIME : 1 AV DE LA TRANCHEE 37100 TOURS
- MK : 67 RUE DE JEMMAPES 37100 TOURS
- NEW D'ASIE : 338 AV ANDRE MAGINOT 37100 TOURS
- R.D.P. : 35 RUE DU CHAUDRON 37100 TOURS
- REALTIS DEVELOPPEMENT : 25 RUE DE LA MILLETIERE 37100 TOURS
- YLOA : 134 AV ANDRE MAGINOT 37100 TOURS
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société MJA ELECRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives