VECTONE DISTRIBUTION
Présentation générale de VECTONE DISTRIBUTION
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société VECTONE DISTRIBUTION et ses dirigeants.
Immatriculation
La société VECTONE DISTRIBUTION est situé au 58 AV DE WAGRAM 75017 PARIS 17
C'est une petite ou moyenne entreprise qui a été crée le lundi 30 juillet 2012 et qui est immatriculée sous le numéro 753888239 au greffe de PARIS
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 1,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 46.90Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé)
L'activité déclarée au greffe est : Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 46.90Z (Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé), les activités sont :
- - le commerce de gros de divers produits et articles sans spécialisation particulière
Chiffre d’affaire
VECTONE DISTRIBUTION à réalisé en 2018 un chiffre d'affaire de 103 852.00 € pour un résultat de -58 815.00 € grace à 2 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
VECTONE DISTRIBUTION est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QUAI DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 0891017575 aux horaires suivants : et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr
TVA intracommunautaire
Si VECTONE DISTRIBUTION est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR22753888239
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à VECTONE DISTRIBUTION de part son activité de 46.90Z ( Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé) sont :
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (42.2% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (25.3% des salariés)
- 00043 : Commission courtage importation exportation (8.5% des salariés)
- 02198 : Vente par à distance (1.4% des salariés)
- 01517 : Commerces de détail non alimentaire (1.2% des salariés)
- 00804 : VRP (1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (20.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- aimeur, noura
- cogep audit,
- cogep,
- nicholas, paul,
- pbsd audit conseil
- pbsd audit conseil,
- wicaksono, andoko
Les modifications survenues dans l'administration de la société VECTONE DISTRIBUTION
- 2012-12-16 : Président partant : Nicholas, Paul, nomination du Président : Wicaksono, Andoko
- 2014-06-27 : Commissaire aux comptes suppléant : VIALA Françoise en fonction le 17 Mai 2013 Président : WICAKSONO Andoko en fonction le 17 Mai 2013 Commissaire aux comptes titulaire : 3APEXCO en fonction le 17 Mai 2013 Commissaire aux comptes suppléant : COGEP en fonction le 19 Juin 2014 Commissaire aux comptes titulaire : COGEP AUDIT en fonction le 19 Juin 2014
- 2014-12-28 : Président : WICAKSONO Andoko en fonction le 17 Mai 2013 Commissaire aux comptes suppléant : COGEP en fonction le 19 Juin 2014 Commissaire aux comptes titulaire : COGEP AUDIT en fonction le 19 Juin 2014
- 2015-01-22 : Commissaire aux comptes suppléant : COGEP en fonction le 19 Juin 2014 Commissaire aux comptes titulaire : COGEP AUDIT en fonction le 19 Juin 2014 Président : LOGANATHAN Subramanniam en fonction le 14 Janvier 2015
- 2016-06-17 : Commissaire aux comptes titulaire partant : COGEP AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PBSD AUDIT CONSEIL, Commissaire aux comptes suppléant partant : COGEP, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Aimeur, Noura
- 2020-03-04 : Commissaire aux comptes titulaire partant : PBSD AUDIT CONSEIL ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Aimeur, Noura
Les autres mandats des administrateurs
- aimeur, noura :
- 2016-06-26 : MUNDIO MOBILE (750297244)
- cogep audit, :
- 2018-02-02 : B2A TECHNOLOGY (835128802)
- 2017-07-21 : LILLE METROPOLE V.I. (428939995)
- 2017-06-23 : LA FIRMINOISE (339849523)
- 2017-04-06 : JARDIREVE SARAN (514045079)
- 2016-10-05 : MECA FINANCE (452544430)
- 2016-09-30 : GRAPHIC RIVIERE (528081862)
- 2016-09-04 : ACM PHARMA (415251750)
- 2016-08-04 : PHM GROUP (453828816)
- 2016-08-02 : S L B O (353960727)
- 2016-06-03 : CLEMENT GERARD (385234950)
- 2016-05-31 : L'ATELIER DE BEAULIEU (612055830)
- 2016-05-02 : PLAYGROUND EVENTS (820043099)
- 2016-02-21 : HOTEL DE LONGCHAMP (562044701)
- 2016-02-18 : TERAVIA (448805143)
- 2015-11-05 : HEALTHCARE MEDICAL SYSTEM (795064633)
- 2015-10-07 : VAL DE LOIRE IMMOBILIER (086971017)
- 2015-10-05 : COVILOC (813879665)
- 2015-08-31 : M R C I (542060132)
- 2014-10-24 : TOYOTOMI FRANCE SAS (805345501)
- 2014-09-21 : SOCIETE DU POIDS LOURD (319814844)
- cogep, :
- 2015-08-28 : MARC AMAND (438131286)
- 2015-02-05 : ENTREPRISE CASSIER (613720341)
- 2012-10-04 : SOVECO (348471038)
- pbsd audit conseil :
- 2021-01-12 : IMMOBILIERE GLACAUTO (582011888)
- 2021-01-08 : INGENICS (522991942)
- 2020-08-21 : PELLENC MOSSBACH (612881037)
- 2020-07-13 : PARC EOLIEN VENTS DU BOULIN (885146274)
- 2020-06-14 : PARC EOLIEN DES PLAINES BERRICHONNES (830937603)
- 2020-06-14 : PARC EOLIEN ENERGIE DU GRAND EST (830935565)
- 2020-06-14 : PARC EOLIEN DE LA GALERNE (830935557)
- 2020-06-14 : PARC EOLIEN ENERGIE D'AVENIR (830937256)
- 2020-06-14 : PARC EOLIEN DES VENTS DE L'OUEST (830937298)
- 2020-06-14 : PARC EOLIEN VENT D'AVENIR (831010178)
- 2020-03-04 : VECTONE MOBILE (750297244)
- 2020-02-27 : ROMERY CHAMPAGNE (401472808)
- 2020-02-19 : COURTIERS CHAMPENOIS ASSOCIES (334284841)
- 2019-12-17 : PATRICK PONS DIFFUSION (309601011)
- 2019-07-21 : PYRENEES AUTOMOBILES (348879461)
- 2018-01-21 : LIBRAIRIE PINAULT (582022117)
- 2016-12-06 : SOCIETE ARDENNAISE D'OPTIQUE ET DE LUNETTERIE GUILLOUET ET CIE (686380114)
- 2013-02-24 : NEMONT (672880663)
- pbsd audit conseil, :
- 2016-06-26 : MUNDIO MOBILE (750297244)
- 2009-10-02 : COMPAGNIE IMMOBILIERE ELYSEES HAUSSMANN (353758519)
- 2009-08-13 : MOULIE (316696350)
- 2008-03-31 : ASSET VALUE MANAGEMENT (401799697)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société VECTONE DISTRIBUTION et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | VECTONE DISTRIBUTION |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 753888239 00013 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 2012-07-30 : lundi 30 juillet 2012 |
Activité principale de l'unité légale | 46.90Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | PME petite ou moyenne entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles |
Sous section | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles |
Division | Commerce de gros non spécialisé |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de VECTONE DISTRIBUTION- CO
2018 | 145 860.00 | 145 860.00 |
2017 | 187 653.00 |
2018 | 1.00 |
2017 | 1.00 |
2018 | 91 868.00 |
2017 | -10 864.00 |
2018 | 145 860.00 |
2017 | 187 653.00 |
2018 | 103 852.00 | 103 852.00 |
2017 | 341 514.00 |
2018 | -58 815.00 |
2017 | -10 864.00 |
2018 | 91 868.00 |
2017 | -10 864.00 |
2018 | 641 415.00 |
2017 | 641 415.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société VECTONE DISTRIBUTION- dimanche 16 décembre 2012: Modification
Bodacc B n°20120243 publié le 16/12/2012Annonce n° 1435 N° RCS : 753888239 - Dénomination : Mundio Distribution - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : 1 EUR - Administration : Président partant : Nicholas, Paul, nomination du Président : Wicaksono, Andoko - Modification : modification survenue sur l'administration
- vendredi 27 juin 2014: Modification
Bodacc B n°20140122 publié le 27/06/2014Annonce n° 1364 N° RCS : 753888239 - Dénomination : Mundio Distribution - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : VIALA Françoise en fonction le 17 Mai 2013 Président : WICAKSONO Andoko en fonction le 17 Mai 2013 Commissaire aux comptes titulaire : 3APEXCO en fonction le 17 Mai 2013 Commissaire aux comptes suppléant : COGEP en fonction le 19 Juin 2014 Commissaire aux comptes titulaire : COGEP AUDIT en fonction le 19 Juin 2014 - Modification : Modification de représentant.
- dimanche 28 décembre 2014: Modification
Bodacc B n°20140249 publié le 28/12/2014Annonce n° 1873 N° RCS : 753888239 - Dénomination : Mundio Distribution - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Président : WICAKSONO Andoko en fonction le 17 Mai 2013 Commissaire aux comptes suppléant : COGEP en fonction le 19 Juin 2014 Commissaire aux comptes titulaire : COGEP AUDIT en fonction le 19 Juin 2014 - Modification : Modification de représentant.
- dimanche 28 décembre 2014: Modification
Bodacc B n°20140249 publié le 28/12/2014Annonce n° 1875 N° RCS : 753888239 - Dénomination : Mundio Distribution - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : - Modification : Modification de l'adresse du siège.
- jeudi 22 janvier 2015: Modification
Bodacc B n°20150015 publié le 22/01/2015Annonce n° 1725 N° RCS : 753888239 - Dénomination : Mundio Distribution - forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique - capital : - Administration : Commissaire aux comptes suppléant : COGEP en fonction le 19 Juin 2014 Commissaire aux comptes titulaire : COGEP AUDIT en fonction le 19 Juin 2014 Président : LOGANATHAN Subramanniam en fonction le 14 Janvier 2015 - Modification : Modification de représentant.
- lundi 02 mars 2015: Depot des comptes
- mercredi 10 juin 2015: Immatriculation
Bodacc A publié le 10/06/2015N° RCS : 753888239 - Dénomination : MUNDIO DISTRIBUTION - Adresse : 122B boulevard Victor Hugo 93400 Saint-Ouen - Activité : - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 1 EUR - Administration : Président : Loganathan, Subramanniam, Commissaire aux comptes titulaire : COGEP AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant : COGEP.
- vendredi 17 juin 2016: Modification
Bodacc B n°20160119 publié le 17/06/2016Annonce n° 3337 N° RCS : 753888239 - Dénomination : MUNDIO DISTRIBUTION - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 1 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : COGEP AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PBSD AUDIT CONSEIL, Commissaire aux comptes suppléant partant : COGEP, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Aimeur, Noura - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 21 juillet 2016: Depot des comptes
- jeudi 27 avril 2017: Depot des comptes
- jeudi 19 septembre 2019: Depot des comptes
- mercredi 04 mars 2020: Modification
Bodacc B n°20200045 publié le 04/03/2020Annonce n° 1279 N° RCS : 753888239 - Dénomination : VECTONE DISTRIBUTION - forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique) - capital : 1 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : PBSD AUDIT CONSEIL ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Aimeur, Noura - Modification : modification survenue sur l'administration
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société VECTONE DISTRIBUTION- samedi 31 mars 2018 : Ouvert
58 AV DE WAGRAM 75017 PARIS 17 - jeudi 06 novembre 2014 : Fermé
122 BD VICTOR HUGO 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE - samedi 11 juin 2016 : Ouvert
149 BD ANATOLE FRANCE 93200 SAINT-DENIS
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société VECTONE DISTRIBUTION- DANDJESSO KOUESSIGAN : 54 AV DE LA LIBERTE 94700 MAISONS-ALFORT
- JAVADI SASAN : 120 RUE DE FRANCE 06000 NICE
- ROUXEL CHRISTOPHE : 83 AV FERNAND BOMMELLE 95370 MONTIGNY-LES-CORMEILLES
- ASA GROUP : RUE DE RIVE 4
- EURL JACQUY NUGUET : 42 RUE LEON BLUM 71410 SANVIGNES-LES-MINES
- LOOK IN FRONT : SENTE DES TRAVERSINS 14130 LE BREVEDENT
- MONDOTTICA LIMITED : 46 EVELYN STREET
- MY AGENCY & CIE : 191 RTE DE REDOUTE 97200 FORT-DE-FRANCE
- PERFORMANCE 8 : 24 RUE DE LA LOGE 13002 MARSEILLE 2
- RCF COLLECTIVITES : 36 CHE PEYRANDRIEU 31780 CASTELGINEST
- REZOPRO-ENERGIE : 233 RUE DU FAUBOURG SAINT MARTIN 75010 PARIS 10
- SARL ELEVEN : 2 RUE DE GRASSE 26700 PIERRELATTE
- SML IMPEX : 12 AV MAURICE THOREZ 94200 IVRY-SUR-SEINE
- SURENE 94 : 71 RUE ETIENNE DOLET 94140 ALFORTVILLE
- TRADING SHOP : 2 RUE DE LA PERSEVERANCE 44300 NANTES
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société VECTONE DISTRIBUTION- ATONDI MOLIA : 47 RUE GAUTHEY 75017 PARIS 17
- GISSOT SONIA : 5 RUE BEUDANT 75017 PARIS 17
- LEFEBVRE SOPHIE : 6 RUE FARADAY 75017 PARIS 17
- MARTIN CLAUDE : 28 AV LA PORTE DE VILLIERS 75017 PARIS 17
- NIVLET JEAN : 9 RUE DU DOCTEUR HEULIN 75017 PARIS 17
- SIRAGUSA GIANLUIGI : 18 RUE CAROLINE 75017 PARIS 17
- BUILDING INGENIERIE SOLUTION : 6 RUE D ARMAILLE 75017 PARIS 17
- HOTEL JOUFFROY : 28 PAS CARDINET 75017 PARIS 17
- SCI DU 253 BOULEVARD JEAN JAURES : 88 AV DE WAGRAM 75017 PARIS 17
- SCI JIMENA : 12 RUE PONCELET 75017 PARIS 17
- SCI NOUVELLE DU 19BIS R LEGENDRE : 19 RUE LEGENDRE 75017 PARIS 17
- SCI TRES CLAIR WEBER : 19 BD DE LA SOMME 75017 PARIS 17
- SYNERGEC EXPERTISE : 144 RUE DE COURCELLES 75017 PARIS 17
- TRAVEL-WORK : 6 RUE D ARMAILLE 75017 PARIS 17
- UNION INTERSYNDICALE POUR LES ELECTIONS CONSULAIRES : 251 BD PEREIRE 75017 PARIS 17
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société VECTONE DISTRIBUTIONRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives