ATAD
Présentation générale de ATAD
Cette section vous présente de façon synthétique les informations publiques sur la société ATAD et ses dirigeants.
Immatriculation
La société ATAD est situé au 2 ALL DE LONGCHAMP 92150 SURESNES
C'est une grande entreprise qui a été crée le lundi 01 janvier 1900 et qui est immatriculée sous le numéro 775667512 au greffe de NANTERRE
Elle emploie 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire
Forme juridique et activité
Il s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 300 000,00 €.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 64.20Z ( Activités des sociétés holding)
L'activité déclarée au greffe est : Activités des sociétés holding
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 64.20Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- - Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais exclus
- - la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
Chiffre d’affaire
ATAD à réalisé en 2019 un chiffre d'affaire de confidentiel pour un résultat de -12 406.00 € grace à 1 établissement(s) et 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année
Greffe
ATAD est du ressort du greffe de NANTERRE dont les coordonnées postales sont 4 RUE PABLO NERUDA 92020 NANTERRE CEDEX
Le greffe peut être appelé au aux horaires suivants : Sur RDV, Lundi au Vendredi, 9h-12h30-13h30-16h30 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr
TVA intracommunautaire
Si ATAD est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR96775667512
Chaque soumission d'un numéro de TVA est vérifié en temps réel sur la base de commission européenne.
Conventions collectives
Les conventions collectives applicables à ATAD de part son activité de 64.20Z ( Activités des sociétés holding) sont :
- 01486 : Bureaux d'études techniques SYNTEC (10% des salariés)
- 02098 : Prestataires de services secteur tertiaire (9.8% des salariés)
- 00650 : Métallurgie cadres (4.4% des salariés)
- 01527 : Immobilier (3.8% des salariés)
- 01090 : Services de l'automobile (3.3% des salariés)
- 01979 : Hôtels Cafés Restaurants (3.3% des salariés)
- 00016 : Transports routiers (3.3% des salariés)
- 00573 : Commerces de gros (3.2% des salariés)
- 00478 : Sociétés financières (2.5% des salariés)
- 02216 : Commerce détail et gros à prédominance alimentaire (2.4% des salariés)
- 02609 : Bâtiment ETAM (1.5% des salariés)
- 05501 : Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé (1.4% des salariés)
- 03043 : Entreprises de propreté et services associés (1.3% des salariés)
- 01501 : Restauration rapide (1.3% des salariés)
- 02420 : Bâtiment cadres (1.2% des salariés)
- 00292 : Plasturgie (1.1% des salariés)
- Autre : Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1 (46.3% des salariés)
Dirigeants
Les mandataires sociaux depuis 2008
- cabinet heusse (sarl),
- gadet, jean,
- grant thornton,
- institut de gestion et d'expertise comptable - igec
Les modifications survenues dans l'administration de la société ATAD
- 2010-07-15 : Commissaire aux comptes titulaire partant : CABINET HEUSSE (SARL), nomination du Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON, Commissaire aux comptes suppléant partant : Gadet, Jean, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC
Les autres mandats des administrateurs
- grant thornton, :
- 2018-07-31 : LES EPICURIENS DU MARAIS (419245238)
- 2018-05-04 : PL PARTNERS (839432580)
- 2018-01-05 : VIAGETIC RETURN 5 (834419988)
- 2017-12-13 : YONWOO EUROPE (535152680)
- 2017-12-03 : ALPASUD (622003093)
- 2017-09-21 : COGEDIM (054500814)
- 2017-09-12 : ALTA PERCIER (538447475)
- 2017-09-01 : CHEZE (966200834)
- 2017-08-23 : Nomad (452065667)
- 2017-08-23 : FINANCIERE FOREST (329197149)
- 2017-08-17 : Vent d'Ouest Investissements (534149612)
- 2017-08-10 : SOCIETE D'AMENAGEMENT DE LA MEZZANINE PARIS NORD (422281766)
- 2017-08-02 : CRM 59 (483157434)
- 2017-07-21 : NODALIS CONSEIL (480078450)
- 2017-07-21 : VITRY HABITAT (735920266)
- 2017-07-18 : Financière des Souzeaux (534150594)
- 2017-07-14 : SNC DU CENTRE COMMERCIAL DU KB (485045876)
- 2017-07-02 : SNC ALTAREA LES TANNEURS (421752007)
- 2017-05-30 : SNC ALTA CRP GUIPAVAS (451231351)
- 2017-05-23 : COMPAGNIE HOTELIERE PIERRE ET VACANCES (302507934)
- institut de gestion et d'expertise comptable - igec :
- 2021-01-29 : DUFRY FRANCE SA (542015516)
- 2021-01-28 : CONSO REGIE (823332978)
- 2021-01-28 : ELMO EUROPE (521775213)
- 2021-01-24 : CLARINS (330589755)
- 2021-01-24 : SOCIETE CANNOISE DE CONSTRUCTION ET D AMENAGEMENT (695920892)
- 2021-01-22 : INETUM BUSINESS SOLUTIONS FRANCE (315930578)
- 2021-01-21 : STATS Analytics France (452393135)
- 2021-01-21 : FI-Makers (822846044)
- 2021-01-19 : SPL EAU DU BASSIN RENNAIS (798203576)
- 2021-01-15 : MMH INVESTISSEMENTS (441587086)
- 2021-01-10 : SOCIETE DES STOCKAGES PETROLIERS DU RHONE (419383625)
- 2021-01-07 : AMP LOCATION (753821107)
- 2021-01-06 : DESK HAUTE NORMANDIE (450087598)
- 2020-12-22 : Green Spot (420326571)
- 2020-12-17 : SCI NEUILLY PERRONET-SAINT PAUL (498420579)
- 2020-12-10 : MCGP (479808503)
- 2020-12-10 : PONS & CIE (455503359)
- 2020-12-10 : 13 HABITAT (782855696)
- 2020-12-08 : Axance Technology (814177432)
- 2020-12-08 : Federal-Mogul Valvetrain La Source SAS (410049795)
Réseau d'affaire
Fiche synthétique
Cette section vous présente la fiche d'identification légale de la société sur la société ATAD et ses dirigeants.Identification de l'établissement | |
Dénomination de l'unité légale | ATAD |
Caractéristiques juridique | |
Numéro siret du siége | 775667512 00062 |
Catégorie juridique de l'unité légale | 5710 SAS, société par actions simplifiée |
Date de création de l'unité légale | 1900-01-01 : lundi 01 janvier 1900 |
Activité principale de l'unité légale | 64.20Z : Activités des sociétés holding |
État administratif de l'unité légale | A : Active |
Caractéristiques économiques | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N et l'entreprise n'appartient pas au champ de l’économie sociale et solidaire |
Caractère employeur de l'unité légale | N : unité légale non employeuse |
Catégorie à laquelle appartient l'entreprise | GE grande entreprise |
Tranche d'effectif salarié de l'unité légale | NN 0 salarié et n'a pas eu de salarié au cours de l'année |
Activité | |
Section | Activités financières et d'assurance |
Sous section | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
Division | Activités des sociétés holding |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Données comptables
Cette section vous présente les indicateurs importants du dernier bilan comptable public de ATAD- CO
2019 | 254 859.00 | 254 859.00 |
2018 | 268 373.00 |
2019 | 300 000.00 |
2018 | 300 000.00 |
2019 | -12 406.00 |
2018 | -12 363.00 |
2019 | 254 859.00 |
2018 | 268 373.00 |
2019 | -12 406.00 |
2018 | 56 682.00 |
2019 | -12 406.00 |
2018 | -12 363.00 |
2019 | 2 104.00 |
2018 | 2 104.00 |
Evenements
Cette section vous présente les différents événements de la société ATAD- vendredi 25 janvier 2008: Depot des comptes
- mercredi 10 décembre 2008: Depot des comptes
- vendredi 30 octobre 2009: Depot des comptes
- jeudi 15 juillet 2010: Modification
Bodacc B n°20100135 publié le 15/07/2010Annonce n° 1279 N° RCS : 775667512 - Dénomination : A T A D Achat vente de toutes marchandises acquisition construction et vente de tout matériel - la fabrication la transformation de tous produits laitiers de leurs dérives et de leurs composants - forme juridique : Société anonyme - capital : 45000 EUR - Administration : Commissaire aux comptes titulaire partant : CABINET HEUSSE (SARL), nomination du Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON, Commissaire aux comptes suppléant partant : Gadet, Jean, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC - Modification : modification survenue sur l'administration
- jeudi 23 septembre 2010: Depot des comptes
- lundi 08 août 2011: Depot des comptes
- jeudi 26 juillet 2012: Depot des comptes
- lundi 08 juillet 2013: Depot des comptes
- lundi 21 juillet 2014: Depot des comptes
- mercredi 15 juillet 2015: Depot des comptes
- jeudi 17 décembre 2015: Immatriculation
Bodacc A publié le 17/12/2015N° RCS : 775667512 - Dénomination : ATAD - Adresse : - Activité : - forme juridique : Société anonyme - capital : 45000.00 EUR - Administration : Président du conseil d'administration Directeur général : FIOR Sylviane Administrateur : FIEVET Antoine Administrateur : FROMAGERIES BEL Administrateur : SOCIETE INDUSTRIELLE COMMERCIALE ET DE PARTICIPATION - SICOPA Commissaire aux comptes suppléant
- lundi 12 septembre 2016: Depot des comptes
- mardi 01 août 2017: Depot des comptes
- mardi 24 juillet 2018: Depot des comptes
- mardi 03 septembre 2019: Depot des comptes
Etablissements
Cette section vous présente les établissements actifs de la société ATAD- mardi 21 juin 2005 : Fermé
4 RUE D'ANJOU 75008 PARIS 8 - jeudi 12 novembre 2015 : Fermé
16 BD MALESHERBES 75008 PARIS 8 - jeudi 12 novembre 2015 : Ouvert
2 ALL DE LONGCHAMP 92150 SURESNES
Concurrence
Cette section vous présente des concurrents de la société ATAD- BONA MANA : 26 RUE MADELEINE MICHELIS 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
- BRADFORD HOLDING : 71 RUE DES FRERES LUMIERE 93330 NEUILLY-SUR-MARNE
- CBA INVESTISSEMENTS : 9 BD DE LA COTE DE BEAUTE 17640 VAUX-SUR-MER
- DUPOUX INVESTISSEMENT : 8 RUE DES LILAS 68640 WALDIGHOFEN
- GRIFFOIN-CALMONT : 20 PL GILBERT GAFFET 80150 CRECY-EN-PONTHIEU
- GROUPE SEBBAN PARTICIPATIONS : 1 PL DES PRECHEURS 13100 AIX-EN-PROVENCE
- HELENE LEPAROUX : 4 RUE DE L ETOILE DU MATIN 44600 SAINT-NAZAIRE
- HOLDING LACOT-MONDESIR : SECTION DUNOYER 97190 LE GOSIER
- INFINI : 2019 RTE DE ROUBAIX 59226 LECELLES
- LAMARCK GROUP : 43 AV KLEBER 75116 PARIS 16
- MS GROUPE : 13 RUE DES URBANISTES 35300 FOUGERES
- PANDO PATRIMOINE : 38 RUE DU GUET 92310 SEVRES
- R2I : RUE DES ENTREPRENEURS 41700 LE CONTROIS-EN-SOLOGNE
- SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE ST GUE : 6 RUE DU BOL D AIR 56600 LANESTER
- TAKAFI : 1200 AV OLIVIER PERROY 13790 ROUSSET
Environnement local
Cette section vous présente les sociétés prochent de la société ATAD- BERNOT JEAN : 81 RUE DE VERDUN 92150 SURESNES
- MELLOUL PHILIPPE : 1 ALL DES RIVES DE BAGATELLE 92150 SURESNES
- NGUYEN AN : 19 RUE GAMBETTA 92150 SURESNES
- RENARD EMMANUEL : 17 AV JEAN JAURES 92150 SURESNES
- VOSGES ANDREA : 173 RUE DE VERDUN 92150 SURESNES
- 22/13 : 13 RUE PASTEUR 92150 SURESNES
- BACCHUS AUTO : 38 RUE CLUSERET 92150 SURESNES
- FAIRNESS CONSULTING : 5 ALL DE LONGCHAMP 92150 SURESNES
- GIBSON INNOVATIONS FRANCE SAS : 4 RUE DU PORT AUX VINS 92150 SURESNES
- MANGER TOUTE LA NUIT : 9 RUE DES VELETTES 92150 SURESNES
- PGA FRANCE INITIATIVE : 37 RUE DES BAS ROGERS 92150 SURESNES
- SB CONSULTING : 8 RUE DU FECHERAY 92150 SURESNES
- SCI SURESNES LIBERTE DAPC : 92 RUE DE LA LIBERTE 92150 SURESNES
- SCM CTRE KINESITHERAPI SURESNES VAL D'OR : 19 RUE GARDENAT LAPOSTOL 92150 SURESNES
- SOC CIV 8 BD ARISTIDE BRIAND A MONTREUIL : 76 RUE DES COUVALOUX 92150 SURESNES
Approfondir la recherche
Cette section vous propose des liens pré-définis pour approfondir vos recherches sur la société ATADRéseaux sociaux
Réseaux académiques
Moteur de recherche
Moteur photographique
Recherche de personne
Sommaire
Présentation générale
- - Immatriculation
- - Forme juridique et activité
- - Activités relative aux codes APE
- - Chiffre d’affaire
- - Greffe
- - TVA
- - Conventions collectives